EP2383631 - Dispositif mobile portable et son procédé de fonctionnement [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 21.02.2014 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 21.02.2014 | Demande réputée retirée | publié le 26.03.2014 [2014/13] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sony Ericsson Mobile Communications AB 221 88 Stockholm / SE | [2011/44] | Inventeur(s) | 01 /
Henricson, Johan / Friisgatan 3a 214 21 Malmö / SE | [2011/44] | Mandataire(s) | Banzer, Hans-Jörg, et al Kraus & Weisert Patentanwälte PartGmbB Thomas-Wimmer-Ring 15 80539 München / DE | [N/P] |
Précédent [2011/44] | Banzer, Hans-Jörg, et al Kraus & Weisert Patent- und Rechtsanwälte Thomas-Wimmer-Ring 15 80539 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 10161159.8 | 27.04.2010 | [2011/44] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2383631 | Date: | 02.11.2011 | Langue: | EN | [2011/44] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.10.2010 | Classification | IPC: | G06F3/01, G06F3/041 | [2011/44] | CPC: |
G06F3/016 (EP,US);
G06F3/041 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/44] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Tragbare mobile Vorrichtung und Verfahren zum Betrieb der tragbaren mobilen Vorrichtung | [2011/44] | Anglais: | Hand-held mobile device and method for operating the hand-held mobile device | [2011/44] | Français: | Dispositif mobile portable et son procédé de fonctionnement | [2011/44] | Procédure dexamen | 02.05.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 02.05.2012 | Requête en examen déposée [2012/24] | 10.06.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 22.10.2013 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2014/13] | 18.11.2013 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2014/13] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 10.06.2013 | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.04.2013 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US2008068348 (ROSENBERG LOUIS B [US], et al) [X] 1-15 * paragraphs [0027] , [ 0031] * * paragraph [0035] - paragraph [0038]; figure 3 * * paragraph [0056] - paragraph [0057]; figure 7 * * paragraph [0071] - paragraph [0076]; figures 8a-8b * |