EP2309244 - Appareil et procédés pour fournir du sperme d'animaux triés selon le sexe [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 20.01.2023 Base de données mise à jour au 23.04.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 11.02.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 21.09.2021 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 11.04.2021 | Dernier événement Tooltip | 12.04.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CY | publié le 15.05.2024 [2024/20] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Inguran, LLC 22575 State Highway 6 South Navasota, TX 77868 / US | [2011/15] | Inventeur(s) | 01 /
Durack, Gary 2505 Appaloosa Lane Mahomet, IL 61853 / US | 02 /
Hatcher, Jeremy, T. 509 East Shurts Street Urbana, IL 61801 / US | 03 /
Westfall, Lon A. 1007 Timber Drive Mahomet, IL 61853 / US | 04 /
Helbing, David R. 904 South Fawn Drive Mahomet, IL 61853 / US | 05 /
Wallace, Jeffrey D. 666 Autumn Fields Lane Rantoul, IL 61866 / US | 06 /
Vandre, Gary P. 105 Sharon Drive Mahomet, IL 61853 / US | 07 /
Didion, Bradley Minitube International Center for Biotechnology 2633 State Road 78 Mt. Horeb, WI 53572 / US | 08 /
Nayak, Niraj V. 504 Avenue G, Apt 24 Redondon Beach, CA 90277 / US | 09 /
Anzar, Muhammad 14506 Tienda Drive Chesterfield, MO 63017 / US | 10 /
Ludwig, Cindy L. 1412 Dautel Lane St. Louis, MO 63146 / US | 11 /
Graham, Jeffrey A. 49 Picardy Hill Drive Chesterfield, MO 63017 / US | 12 /
Crowley, Kathleen S. 315 Carmel Webster Groves, MO 63119 / US | [2022/11] |
Précédent [2011/15] | 01 /
Durack, Gary 2505 Appaloosa Lane Mahomet, IL 61853 / US | ||
02 /
Hatcher, Jeremy, T. 509 East Shurts Street Urbana, IL 61801 / US | |||
03 /
Westfall, Lon A. 1007 Timber Drive Mahomet, IL 61853 / US | |||
04 /
Helbing, David R. 904 South Fawn Drive Mahomet, IL 61853 / US | |||
05 /
Wallace, Jeffrey D. 666 Autumn Fields Lane Rantoul, IL 61866 / US | |||
06 /
Vandre, Gary P. 105 Sharon Drive Mahomet, IL 61853 / US | |||
07 /
Didion, Bradley Minitube International Center for Biotechnology 2633 State Road 78 Mt. Horeb, WI 53572 / US | |||
08 /
Nayak, Niraj V. 504 Avenue G, Apt 24 Redondon Beach, CA 90277 / US | |||
09 /
Anzar, Muhammad 14506 Tienda Drive Chesterfield, MO 63017 / US | |||
10 /
Ludwig, Cindy L. 1412 Dautel Lane St. Louis, MO 63146 / US | |||
11 /
Graham, Jeffrey A. 49 Picardy Hill Drive Chesterfield, MO 63017 / US | |||
12 /
Crowley, Kathleen S. 315 Carmel Webster Groves, MO 63119 / US | Mandataire(s) | Jacob, Reuben Ellis, et al Maucher Jenkins Seventh Floor Offices Artillery House 11-19 Artillery Row London SW1P 1RT / GB | [2022/11] |
Précédent [2011/15] | Jacob, Reuben Ellis, et al R.G.C. Jenkins & Co 26 Caxton Street London SW1H 0RJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 10183913.2 | 29.03.2004 | [2011/15] | Numéro de priorité, date | US20030458607P | 28.03.2003 Format original publié: US 458607 P | US20030458731P | 28.03.2003 Format original publié: US 458731 P | [2011/15] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2309244 | Date: | 13.04.2011 | Langue: | EN | [2011/15] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2309244 | Date: | 04.01.2012 | Langue: | EN | [2012/01] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2309244 | Date: | 16.03.2022 | Langue: | EN | [2022/11] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.12.2011 | Classification | IPC: | G01N15/14, C12N5/071 | [2021/40] | CPC: |
C12N5/0612 (EP,US);
A01N1/0284 (US);
C12N5/06 (US);
C12N5/061 (US);
C12Q1/02 (US);
C12Q3/00 (US);
G01N15/1404 (EP,US);
G01N15/1459 (EP,US);
G01N15/1468 (US);
G01N15/147 (EP,US);
G01N21/6428 (US);
G01N33/48 (US);
G01N33/5005 (US);
G01N15/01 (US);
G01N15/149 (EP,US);
G01N2015/1006 (EP,US);
G01N2015/1406 (EP,US);
G01N2015/1415 (EP,US);
G01N2021/6439 (US);
G01N21/63 (US);
Y10T436/10 (EP,US);
Y10T436/115831 (EP,US);
Y10T436/12 (EP,US);
Y10T436/25 (EP,US);
Y10T436/2525 (EP,US);
Y10T436/25375 (EP,US);
Y10T436/255 (EP,US);
Y10T436/2575 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [2011/15] | G01N15/14, C12N5/00, A61D19/00 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2022/11] |
Précédent [2011/15] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Vorrichtung und Verfahren zur Bereitstellung von geschlechtssortierten Tierspermien | [2011/15] | Anglais: | Apparatus and methods for providing sex-sorted animal sperm | [2011/15] | Français: | Appareil et procédés pour fournir du sperme d'animaux triés selon le sexe | [2011/15] | Procédure d'examen | 04.07.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 04.07.2012 | Requête en examen déposée [2012/33] | 25.02.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 03.07.2013 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.09.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 17.03.2014 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.06.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 15.10.2014 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.06.2015 | Date des procédures orales | 15.07.2015 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font {1} | 15.07.2015 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | 09.04.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 29.07.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.09.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.02.2022 | Taxe de délivrance payée | 02.02.2022 | Taxe publication/d‘impression payée | 02.02.2022 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Recours après examen | 25.09.2015 | Recours reçu No. T2266/15 | 25.11.2015 | Mémoire exposant les motifs du recours remis | 13.11.2020 | Invitation à présenter des observations pendant le recours (délai: M02) [2020/46] | 09.12.2020 | Date de réception des observations pendant le recours [2020/50] | 10.12.2020 | Résultat de la procédure de recours : renvoy pour délivrance | 21.01.2021 | Envoi de la décision de la Chambre de recours | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP04749513.0 / EP1608963 | EP09014407.2 / EP2194379 | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise (EP20040749513) est 29.09.2006 | Opposition(s) | 19.12.2022 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2023/08] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 30.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 30.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 29.03.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 26.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 27.03.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 27.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 27.03.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 31.03.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 13 | 27.03.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 14 | 27.03.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 15 | 27.03.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 16 | 27.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 17 | 29.03.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 18 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 29.03.2004 | CY | 16.03.2022 | CZ | 16.03.2022 | EE | 16.03.2022 | FI | 16.03.2022 | MC | 16.03.2022 | PL | 16.03.2022 | RO | 16.03.2022 | SI | 16.03.2022 | SK | 16.03.2022 | BG | 16.06.2022 | GR | 17.06.2022 | PT | 18.07.2022 | [2024/20] |
Précédent [2024/18] | HU | 29.03.2004 | |
CZ | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
MC | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
SI | 16.03.2022 | ||
SK | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Précédent [2023/10] | CZ | 16.03.2022 | |
EE | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
MC | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
SI | 16.03.2022 | ||
SK | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Précédent [2023/06] | CZ | 16.03.2022 | |
EE | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
MC | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
SK | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Précédent [2022/50] | CZ | 16.03.2022 | |
EE | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
SK | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Précédent [2022/49] | CZ | 16.03.2022 | |
EE | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
SK | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Précédent [2022/48] | CZ | 16.03.2022 | |
EE | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Précédent [2022/47] | FI | 16.03.2022 | |
RO | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Précédent [2022/39] | FI | 16.03.2022 | |
BG | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
Précédent [2022/37] | BG | 16.06.2022 | |
GR | 17.06.2022 | ||
Précédent [2022/35] | BG | 16.06.2022 | Citations: | Recherche | [I]WO9958955 (LUMINEX CORP [US]) [I] 1-23 * the whole document, in particular page 29, line 28; page 55, lines 6-10 *; | [XA] - LEE G-B ET AL, "Multi-cell-line micro flow cytometers with buried SU-8/SOG optical waveguides category: Optical MEMS", PROCEEDINGS OF THE IEEE MICRO ELECTRO MECHANICAL SYSTEMS (MEMS), (2002), pages 503 - 506, XP002627528 [X] 1,2,8,10,12,13,21 * the whole document, in particular abstract; section "principle and design" on page 503; last sentence of section "conclusions" on page 506; figures 2, 3, 9, 11 * [A] 3-7,9,11,14-20,22,23 | [XI] - SHAPIRO H M ET AL, "Multistation multiparameter flow cytometry: some influences of instrumental factors on system performance.", CYTOMETRY, (198307), vol. 4, no. 1, pages 11 - 19, XP002627529 [X] 1-4,8,12,13,15,16,21 * the whole document, in particular abstract; page 16, paragraph spanning the columns * [I] 5-7,9-11,14,17-20,22,23 DOI: http://dx.doi.org/10.1002/cyto.990040103 | [I] - MANSBERG H P ET AL, "The Hemalog D white cell differential system.", THE JOURNAL OF HISTOCHEMISTRY AND CYTOCHEMISTRY, (197407), vol. 22, no. 7, pages 711 - 724, XP002627530 [I] 1-23 * the whole document, in particular abstract; page 711, column 1, lines 1-5; page 712, column 1, line 5 to column 2, line 5; page 713, column 1, line 27 to column 2, line 30; page 716, column 1, line 10 to page 717, column 1, line 40; page 719, column 1, lines 19-26; figure 2; table 1 * DOI: http://dx.doi.org/10.1177/22.7.711 | [A] - ROBERT A HOFFMAN AND DAVID W HOUCK, "Cell separation using flow cytometric cell sorting", CELL SEPARATION METHODS AND APPLICATIONS,, (19970101), pages 237 - 269, XP009144803 [A] 1-23 * the whole document * | Examen | - SHAPIRO H M ED - HOWARD M SHAPIRO, Practical Flow Cytometry, Flow Sorting, PRACTICAL FLOW CYTOMETRY, WILEY-LISS, HOBOKEN, NJ, PAGE(S) 257 - 271, (20030501), ISBN 978-0-471-41125-3, XP002626264 | - SEIDEL G E ET AL, "Current status of sexing mammalian spermatozoa", REPRODUCTION, BIOSCIENTIFICA LTD, GB, (20021201), vol. 124, no. 6, ISSN 1470-1626, pages 733 - 743, XP002626262 | par le demandeur | US3791517 | US4395397 | US4756427 | US4896966 | US4896967 | US5135759 | US5249610 | US5643796 | US5985216 | WO9958955 | US6357307 | US6372506 | WO0241906 | WO0243574 | US6432246 | US2003157475 | - SHAPIRO ET AL., "Multistation Multiparameter Flow Cytometry: Some Influences of Instrumental Factors on System Performance", CYTOMETRY, (1983), vol. 4, pages 11 - 19 | - MANSBERG ET AL., "The Hemalog D White Cell Differential System", THE JOURNAL OF HISTOCHEMISTRY AND CYTOCHEMISTRY, (1974), vol. 22, no. 7, pages 711 - 724 | - Practical Flow Cytometry | - FARRELL ET AL., THERIOGENOLOGY, (1998), vol. 49, no. 4, pages 871 - 9 | - JOHNSON ET AL., GAMETE RESEARCH, (1987), vol. 17, pages 203 - 212 | - SALISBURY; GRAVES, J. REPROD. FERTIL., (1963), vol. 6, pages 351 - 359 | - KACHEL ET AL., HISTOCHEMISTRY AND CYTOCHEMISTRY, (1977), vol. 25, no. 7, pages 774 - 80 | - "Very Fast EM-based Mixture Model Clustering using Multiresolution kd-trees", MOORE, A., Advances in Neural Information Processing Systems, MORGAN KAUFMAN, (1999), pages 543 - 549 | - MAXWELL ET AL., REPROD. FERT. DEV., (1998), vol. 10, pages 433 - 440 | - FARRELL ET AL., THERIOGENOLOGY, (199803), vol. 49, no. 4, pages 871 - 9 |