Extrait du Registre européen des brevets

Présentation générale: EP2436510

EP2436510 - Système et résine pour prototypage rapide [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
StatutLa demande est réputée retirée
Statut actualisé le  22.02.2013
Base de données mise à jour au 24.01.2020
Dernier événement   Tooltip22.02.2013Demande réputée retiréepublié le 27.03.2013  [2013/13]
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
3D Systems, Inc.
333 Three D Systems Circle
Rock Hill, SC 29730 / US
[2012/14]
Inventeur(s)01 / Belkacem, Jemmel
1, rue de Chenes
68220 Hegenheim / FR
02 / Cherkaoui, Zoubair
Sandweg 63
4123 Allschwil / CH
03 / Da Costa, Ricardo
Ringstrasse 4
4414 Füllinsdorf / CH
04 / Frantz, Richard
16E, rue de Huningue
68870 Bartenheim / FR
 [2012/24]
Précédent [2012/22]01 / Belkacem, Jemmel
1, rue de Chenes
68220 Hegenheim / FR
02 / Cherkaoui, Zoubair
Sandweg 63
4123 Allschwil / CH
03 / Da Costa, Ricardo
Ringstr. 4
4414 Füllinsdorf / CH
04 / Frantz, Richard
16E, rue de Huningue
68870 Bartenheim / FR
Mandataire(s)dompatent von Kreisler Selting Werner - Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB
Deichmannhaus am Dom
Bahnhofsvorplatz 1
50667 Köln / DE
[N/P]
Précédent [2012/14]von Kreisler Selting Werner
Deichmannhaus am Dom Bahnhofsvorplatz 1
50667 Köln / DE
Numéro de la demande, date de dépôt10186358.704.10.2010
[2012/14]
Langue de dépôtEN
Langue de la procédureEN
PublicationType: A1 Demande avec rapport de recherche 
N°:EP2436510
Date:04.04.2012
Langue:EN
[2012/14]
Rapport(s) de rechercheRapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le:EP15.02.2011
ClassificationInternationale:B29C67/00, G03F7/00, G03F7/004
[2012/14]
Etats contractants désignésAL,   AT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   RS,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2012/14]
Etats autorisant lextensionBAPas encore payé
MEPas encore payé
TitreAllemand:System und Harz zur schnellen Prototypisierung[2012/14]
Anglais:System and resin for rapid prototyping[2012/14]
Français:Système et résine pour prototypage rapide[2012/14]
Procédure dexamen05.10.2012La demande est réputée retirée, date d'effet juridique  [2013/13]
12.11.2012Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0}  [2013/13]
Taxes payéesSurtaxe
Surtaxe concernant la taxe annuelle
31.10.201203   M06   Pas encore payé
Citations:Recherche[XY]EP1503242  (BIRDS INC 3 [US]) [X] 8,9,12,13 * abstract * * page 1, paragraph [0001] * * page 2, paragraph [0006] * * page 4, paragraph [0016] * * page 11; table 4 * * page 14, paragraph [0077] * [Y] 2,3,5-8,11,14,15;
 [Y]WO2010043274  (HUNTSMAN ADV MAT SWITZERLAND [CH], et al) [Y] 2,3,5-8,11,14,15 * figure 1 * * page 1, lines 17-32 - page 2, lines 1-4 * * claims 20, 35 *;
 [A]EP1508834  (3D SYSTEMS INC [US]) [A] 1-15 * page 9; table 1 *
par le demandeurWO0021735
 EP1250997
 WO2005092598
 US6413697
 EP0646580
 WO9847048
 WO9847042
    - BARREAU, PH. ET AL., J. POLYM. SCI., (1999), vol. 37, pages 919 - 937
    - FERRUTI, P. ET AL., BIOMACROMOLECULES, (2003), vol. 4, pages 181 - 188
    - P. JACOBS, Rapid Prototyping and Manufacturing, SOC. OF MANUFACTURING ENGINEERS, (1992), page 270 FF