EP2339167 - Soupape d'injection de combustible [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 07.02.2014 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.10.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 14.11.2018 [2018/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Robert Bosch GmbH C/IPE Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart / DE | [2011/26] | Inventeur(s) | 01 /
Uhlmann, Dietmar Rosenstr. 48 71404 Korb / DE | 02 /
Ferraro, Giovanni Beuzlen 6 71642 Ludwigsburg / DE | [2013/14] |
Précédent [2011/26] | 01 /
Uhlmann, Dietmar Rosenstr. 48 71404 Korb / DE | ||
02 /
Ferraro, Giovanni Beuzlen 6 71642 Ludwigsburg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 10189612.4 | 02.11.2010 | [2011/26] | Numéro de priorité, date | DE20091055132 | 22.12.2009 Format original publié: DE102009055132 | [2011/26] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2339167 | Date: | 29.06.2011 | Langue: | DE | [2011/26] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2339167 | Date: | 03.04.2013 | Langue: | DE | [2013/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.04.2011 | Classification | IPC: | F02M61/16 | [2011/26] | CPC: |
F02M61/165 (EP);
F02M61/168 (EP);
F02M55/005 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2011/26] | Titre | Allemand: | Brennstoffeinspritzventil | [2011/26] | Anglais: | Fuel injector valve | [2011/26] | Français: | Soupape d'injection de combustible | [2011/26] | Procédure d'examen | 01.09.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 29.12.2011 | Requête en examen déposée [2012/06] | 20.12.2012 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.02.2013 | Taxe de délivrance payée | 08.02.2013 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 20.12.2012 | Opposition(s) | 06.01.2014 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2014/11] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.11.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 02.11.2010 | AL | 03.04.2013 | CY | 03.04.2013 | CZ | 03.04.2013 | DK | 03.04.2013 | EE | 03.04.2013 | FI | 03.04.2013 | HR | 03.04.2013 | IT | 03.04.2013 | LT | 03.04.2013 | LV | 03.04.2013 | MC | 03.04.2013 | MK | 03.04.2013 | MT | 03.04.2013 | NL | 03.04.2013 | PL | 03.04.2013 | RO | 03.04.2013 | RS | 03.04.2013 | SE | 03.04.2013 | SI | 03.04.2013 | SK | 03.04.2013 | SM | 03.04.2013 | TR | 03.04.2013 | BG | 03.07.2013 | NO | 03.07.2013 | GR | 04.07.2013 | ES | 14.07.2013 | IS | 03.08.2013 | PT | 05.08.2013 | IE | 02.11.2013 | LU | 02.11.2013 | BE | 30.11.2013 | [2018/46] |
Précédent [2015/41] | HU | 02.11.2010 | |
CY | 03.04.2013 | ||
CZ | 03.04.2013 | ||
DK | 03.04.2013 | ||
EE | 03.04.2013 | ||
FI | 03.04.2013 | ||
HR | 03.04.2013 | ||
IT | 03.04.2013 | ||
LT | 03.04.2013 | ||
LV | 03.04.2013 | ||
MC | 03.04.2013 | ||
MK | 03.04.2013 | ||
MT | 03.04.2013 | ||
NL | 03.04.2013 | ||
PL | 03.04.2013 | ||
RO | 03.04.2013 | ||
RS | 03.04.2013 | ||
SE | 03.04.2013 | ||
SI | 03.04.2013 | ||
SK | 03.04.2013 | ||
SM | 03.04.2013 | ||
TR | 03.04.2013 | ||
BG | 03.07.2013 | ||
NO | 03.07.2013 | ||
GR | 04.07.2013 | ||
ES | 14.07.2013 | ||
IS | 03.08.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
IE | 02.11.2013 | ||
LU | 02.11.2013 | ||
BE | 30.11.2013 | ||
Précédent [2015/34] | HU | 02.11.2010 | |
CY | 03.04.2013 | ||
CZ | 03.04.2013 | ||
DK | 03.04.2013 | ||
EE | 03.04.2013 | ||
FI | 03.04.2013 | ||
HR | 03.04.2013 | ||
IT | 03.04.2013 | ||
LT | 03.04.2013 | ||
LV | 03.04.2013 | ||
MC | 03.04.2013 | ||
MK | 03.04.2013 | ||
NL | 03.04.2013 | ||
PL | 03.04.2013 | ||
RO | 03.04.2013 | ||
RS | 03.04.2013 | ||
SE | 03.04.2013 | ||
SI | 03.04.2013 | ||
SK | 03.04.2013 | ||
SM | 03.04.2013 | ||
TR | 03.04.2013 | ||
BG | 03.07.2013 | ||
NO | 03.07.2013 | ||
GR | 04.07.2013 | ||
ES | 14.07.2013 | ||
IS | 03.08.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
IE | 02.11.2013 | ||
LU | 02.11.2013 | ||
BE | 30.11.2013 | ||
Précédent [2015/32] | CY | 03.04.2013 | |
CZ | 03.04.2013 | ||
DK | 03.04.2013 | ||
EE | 03.04.2013 | ||
FI | 03.04.2013 | ||
HR | 03.04.2013 | ||
IT | 03.04.2013 | ||
LT | 03.04.2013 | ||
LV | 03.04.2013 | ||
MC | 03.04.2013 | ||
MK | 03.04.2013 | ||
NL | 03.04.2013 | ||
PL | 03.04.2013 | ||
RO | 03.04.2013 | ||
RS | 03.04.2013 | ||
SE | 03.04.2013 | ||
SI | 03.04.2013 | ||
SK | 03.04.2013 | ||
SM | 03.04.2013 | ||
TR | 03.04.2013 | ||
BG | 03.07.2013 | ||
NO | 03.07.2013 | ||
GR | 04.07.2013 | ||
ES | 14.07.2013 | ||
IS | 03.08.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
IE | 02.11.2013 | ||
BE | 30.11.2013 | ||
Précédent [2015/24] | CY | 03.04.2013 | |
CZ | 03.04.2013 | ||
DK | 03.04.2013 | ||
EE | 03.04.2013 | ||
FI | 03.04.2013 | ||
HR | 03.04.2013 | ||
IT | 03.04.2013 | ||
LT | 03.04.2013 | ||
LV | 03.04.2013 | ||
MC | 03.04.2013 | ||
NL | 03.04.2013 | ||
PL | 03.04.2013 | ||
RO | 03.04.2013 | ||
RS | 03.04.2013 | ||
SE | 03.04.2013 | ||
SI | 03.04.2013 | ||
SK | 03.04.2013 | ||
SM | 03.04.2013 | ||
BG | 03.07.2013 | ||
NO | 03.07.2013 | ||
GR | 04.07.2013 | ||
ES | 14.07.2013 | ||
IS | 03.08.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
IE | 02.11.2013 | ||
BE | 30.11.2013 | ||
Précédent [2014/48] | CY | 03.04.2013 | |
CZ | 03.04.2013 | ||
DK | 03.04.2013 | ||
EE | 03.04.2013 | ||
FI | 03.04.2013 | ||
HR | 03.04.2013 | ||
IT | 03.04.2013 | ||
LT | 03.04.2013 | ||
LV | 03.04.2013 | ||
MC | 03.04.2013 | ||
NL | 03.04.2013 | ||
PL | 03.04.2013 | ||
RO | 03.04.2013 | ||
RS | 03.04.2013 | ||
SE | 03.04.2013 | ||
SI | 03.04.2013 | ||
SK | 03.04.2013 | ||
BG | 03.07.2013 | ||
NO | 03.07.2013 | ||
GR | 04.07.2013 | ||
ES | 14.07.2013 | ||
IS | 03.08.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
IE | 02.11.2013 | ||
BE | 30.11.2013 | ||
Précédent [2014/42] | CY | 03.04.2013 | |
CZ | 03.04.2013 | ||
DK | 03.04.2013 | ||
EE | 03.04.2013 | ||
FI | 03.04.2013 | ||
HR | 03.04.2013 | ||
IT | 03.04.2013 | ||
LT | 03.04.2013 | ||
LV | 03.04.2013 | ||
MC | 03.04.2013 | ||
NL | 03.04.2013 | ||
PL | 03.04.2013 | ||
RO | 03.04.2013 | ||
RS | 03.04.2013 | ||
SE | 03.04.2013 | ||
SI | 03.04.2013 | ||
SK | 03.04.2013 | ||
BG | 03.07.2013 | ||
NO | 03.07.2013 | ||
GR | 04.07.2013 | ||
ES | 14.07.2013 | ||
IS | 03.08.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
BE | 30.11.2013 | ||
Précédent [2014/33] | CY | 03.04.2013 | |
CZ | 03.04.2013 | ||
DK | 03.04.2013 | ||
EE | 03.04.2013 | ||
FI | 03.04.2013 | ||
HR | 03.04.2013 | ||
IT | 03.04.2013 | ||
LT | 03.04.2013 | ||
LV | 03.04.2013 | ||
MC | 03.04.2013 | ||
NL | 03.04.2013 | ||
PL | 03.04.2013 | ||
RO | 03.04.2013 | ||
RS | 03.04.2013 | ||
SE | 03.04.2013 | ||
SI | 03.04.2013 | ||
SK | 03.04.2013 | ||
BG | 03.07.2013 | ||
NO | 03.07.2013 | ||
GR | 04.07.2013 | ||
ES | 14.07.2013 | ||
IS | 03.08.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
Précédent [2014/11] | CY | 03.04.2013 | |
CZ | 03.04.2013 | ||
DK | 03.04.2013 | ||
EE | 03.04.2013 | ||
FI | 03.04.2013 | ||
HR | 03.04.2013 | ||
IT | 03.04.2013 | ||
LT | 03.04.2013 | ||
LV | 03.04.2013 | ||
NL | 03.04.2013 | ||
PL | 03.04.2013 | ||
RO | 03.04.2013 | ||
RS | 03.04.2013 | ||
SE | 03.04.2013 | ||
SI | 03.04.2013 | ||
SK | 03.04.2013 | ||
BG | 03.07.2013 | ||
NO | 03.07.2013 | ||
GR | 04.07.2013 | ||
ES | 14.07.2013 | ||
IS | 03.08.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
Précédent [2014/09] | CY | 03.04.2013 | |
DK | 03.04.2013 | ||
EE | 03.04.2013 | ||
FI | 03.04.2013 | ||
HR | 03.04.2013 | ||
LT | 03.04.2013 | ||
LV | 03.04.2013 | ||
NL | 03.04.2013 | ||
PL | 03.04.2013 | ||
RS | 03.04.2013 | ||
SE | 03.04.2013 | ||
SI | 03.04.2013 | ||
BG | 03.07.2013 | ||
NO | 03.07.2013 | ||
GR | 04.07.2013 | ||
ES | 14.07.2013 | ||
IS | 03.08.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
Précédent [2013/52] | CY | 03.04.2013 | |
FI | 03.04.2013 | ||
HR | 03.04.2013 | ||
LT | 03.04.2013 | ||
LV | 03.04.2013 | ||
NL | 03.04.2013 | ||
PL | 03.04.2013 | ||
RS | 03.04.2013 | ||
SE | 03.04.2013 | ||
SI | 03.04.2013 | ||
BG | 03.07.2013 | ||
NO | 03.07.2013 | ||
GR | 04.07.2013 | ||
ES | 14.07.2013 | ||
IS | 03.08.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
Précédent [2013/51] | FI | 03.04.2013 | |
HR | 03.04.2013 | ||
LT | 03.04.2013 | ||
LV | 03.04.2013 | ||
NL | 03.04.2013 | ||
PL | 03.04.2013 | ||
RS | 03.04.2013 | ||
SE | 03.04.2013 | ||
SI | 03.04.2013 | ||
BG | 03.07.2013 | ||
NO | 03.07.2013 | ||
GR | 04.07.2013 | ||
ES | 14.07.2013 | ||
IS | 03.08.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
Précédent [2013/50] | FI | 03.04.2013 | |
LT | 03.04.2013 | ||
LV | 03.04.2013 | ||
NL | 03.04.2013 | ||
PL | 03.04.2013 | ||
RS | 03.04.2013 | ||
SE | 03.04.2013 | ||
SI | 03.04.2013 | ||
BG | 03.07.2013 | ||
NO | 03.07.2013 | ||
GR | 04.07.2013 | ||
ES | 14.07.2013 | ||
IS | 03.08.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
Précédent [2013/49] | FI | 03.04.2013 | |
LT | 03.04.2013 | ||
NL | 03.04.2013 | ||
SE | 03.04.2013 | ||
SI | 03.04.2013 | ||
NO | 03.07.2013 | ||
GR | 04.07.2013 | ||
ES | 14.07.2013 | ||
IS | 03.08.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
Précédent [2013/48] | LT | 03.04.2013 | |
NL | 03.04.2013 | ||
SI | 03.04.2013 | ||
NO | 03.07.2013 | ||
ES | 14.07.2013 | ||
IS | 03.08.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
Précédent [2013/47] | LT | 03.04.2013 | |
SI | 03.04.2013 | ||
NO | 03.07.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
Précédent [2013/37] | SI | 03.04.2013 | Citations: | Recherche | [AD]JP2003293906 (DENSO CORP) [AD] 1-10 * abstract *; | [A]EP0999363 (LUCAS INDUSTRIES LTD [GB]) [A] 1-10 * paragraph [0011]; figures 1,2 * | par le demandeur | JP2003293906 |