EP2398766 - LACTAMIDE DE GÉRANYLE EN TANT QU'AGENT AROMATISANT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2011/52] | DÉRIVÉS DE GÉRANYLAMINE SERVANT D'AGENTS AROMATISANTS | ||
[2016/09] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 28.04.2017 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.03.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): TR | publié le 08.04.2020 [2020/15] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Givaudan SA Chemin de la Parfumerie 5 1214 Vernier / CH | [2011/52] | Inventeur(s) | 01 /
KAOUAS, Abdelmajid Tweede Westerparklaan 134 3544 VR Utrecht / NL | 02 /
RENES, Harry Eaglelaan 173 8241 AS Lelystad / NL | 03 /
WINKEL, Cornelis Lothariuslaan 40 1402 GL Bussum / NL | [2011/52] | Mandataire(s) | Simmons, John Murray Givaudan Schweiz AG Global Patents Überlandstrasse 138 8600 Dübendorf / CH | [2011/52] | Numéro de la demande, date de dépôt | 10705140.1 | 16.02.2010 | [2016/25] | WO2010EP51911 | Numéro de priorité, date | GB20090002849 | 19.02.2009 Format original publié: GB 0902849 | [2011/52] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2010094679 | Date: | 26.08.2010 | Langue: | EN | [2010/34] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2398766 | Date: | 28.12.2011 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 26.08.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2011/52] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2398766 | Date: | 22.06.2016 | Langue: | EN | [2016/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 26.08.2010 | Classification | IPC: | C07C233/05, C07C235/06, A23L2/56 | [2016/09] | CPC: |
A23L27/20 (EP,US);
A23L2/56 (EP,US);
A23L27/202 (EP,US);
C07C235/06 (EP,US)
|
Précédent IPC [2011/52] | C07C233/05, A23L1/226, A23L1/217, A23L1/212, C07C235/06, A23L1/22 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/52] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | GERANYL LACTAMID ALS GESCHMACKSVERSTÄRKER | [2016/09] | Anglais: | GERANYL LACTAMIDE AS FLAVOURING AGENT | [2016/09] | Français: | LACTAMIDE DE GÉRANYLE EN TANT QU'AGENT AROMATISANT | [2016/09] |
Précédent [2011/52] | GERANYLAMINDERIVATE ALS GESCHMACKSSTOFFE | ||
Précédent [2011/52] | GERANYLAMINE DERIVATIVES AS FLAVOURING AGENTS | ||
Précédent [2011/52] | DÉRIVÉS DE GÉRANYLAMINE SERVANT D'AGENTS AROMATISANTS | Entrée dans la phase régionale | 16.09.2011 | Taxe nationale de base payée | 16.09.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 16.09.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 16.09.2011 | Requête en examen déposée [2011/52] | 25.04.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 15.03.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 28.10.2013 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 17.12.2013 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.12.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 09.03.2015 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.02.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.05.2016 | Taxe de délivrance payée | 10.05.2016 | Taxe publication/d‘impression payée | 10.05.2016 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 15.03.2013 | Opposition(s) | 23.03.2017 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2017/22] | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse au rapport dexamen | 17.12.2013 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 17.12.2013 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 09.01.2014 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.02.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.02.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 20.02.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 23.02.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 22.02.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 16.02.2010 | AT | 22.06.2016 | BE | 22.06.2016 | BG | 22.06.2016 | CY | 22.06.2016 | CZ | 22.06.2016 | DK | 22.06.2016 | EE | 22.06.2016 | ES | 22.06.2016 | FI | 22.06.2016 | HR | 22.06.2016 | IT | 22.06.2016 | LT | 22.06.2016 | LV | 22.06.2016 | MC | 22.06.2016 | MK | 22.06.2016 | PL | 22.06.2016 | RO | 22.06.2016 | SE | 22.06.2016 | SI | 22.06.2016 | SK | 22.06.2016 | SM | 22.06.2016 | TR | 22.06.2016 | NO | 22.09.2016 | GR | 23.09.2016 | IS | 22.10.2016 | PT | 24.10.2016 | IE | 16.02.2017 | LU | 16.02.2017 | MT | 16.02.2017 | [2020/15] |
Précédent [2019/51] | HU | 16.02.2010 | |
AT | 22.06.2016 | ||
BE | 22.06.2016 | ||
BG | 22.06.2016 | ||
CY | 22.06.2016 | ||
CZ | 22.06.2016 | ||
DK | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
ES | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
HR | 22.06.2016 | ||
IT | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
MC | 22.06.2016 | ||
MK | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SI | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
SM | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
PT | 24.10.2016 | ||
IE | 16.02.2017 | ||
LU | 16.02.2017 | ||
MT | 16.02.2017 | ||
Précédent [2019/46] | HU | 16.02.2010 | |
AT | 22.06.2016 | ||
BE | 22.06.2016 | ||
BG | 22.06.2016 | ||
CY | 22.06.2016 | ||
CZ | 22.06.2016 | ||
DK | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
ES | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
HR | 22.06.2016 | ||
IT | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
MC | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SI | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
SM | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
PT | 24.10.2016 | ||
IE | 16.02.2017 | ||
LU | 16.02.2017 | ||
MT | 16.02.2017 | ||
Précédent [2019/39] | HU | 16.02.2010 | |
AT | 22.06.2016 | ||
BE | 22.06.2016 | ||
BG | 22.06.2016 | ||
CZ | 22.06.2016 | ||
DK | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
ES | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
HR | 22.06.2016 | ||
IT | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
MC | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SI | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
SM | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
PT | 24.10.2016 | ||
IE | 16.02.2017 | ||
LU | 16.02.2017 | ||
MT | 16.02.2017 | ||
Précédent [2019/31] | HU | 16.02.2010 | |
AT | 22.06.2016 | ||
BE | 22.06.2016 | ||
CZ | 22.06.2016 | ||
DK | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
ES | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
HR | 22.06.2016 | ||
IT | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
MC | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SI | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
SM | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
PT | 24.10.2016 | ||
IE | 16.02.2017 | ||
LU | 16.02.2017 | ||
MT | 16.02.2017 | ||
Précédent [2018/43] | AT | 22.06.2016 | |
BE | 22.06.2016 | ||
CZ | 22.06.2016 | ||
DK | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
ES | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
HR | 22.06.2016 | ||
IT | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
MC | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SI | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
SM | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
PT | 24.10.2016 | ||
IE | 16.02.2017 | ||
LU | 16.02.2017 | ||
MT | 16.02.2017 | ||
Précédent [2018/13] | AT | 22.06.2016 | |
BE | 22.06.2016 | ||
CZ | 22.06.2016 | ||
DK | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
ES | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
HR | 22.06.2016 | ||
IT | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
MC | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SI | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
SM | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
PT | 24.10.2016 | ||
IE | 16.02.2017 | ||
LU | 16.02.2017 | ||
Précédent [2018/04] | AT | 22.06.2016 | |
BE | 22.06.2016 | ||
CZ | 22.06.2016 | ||
DK | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
ES | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
HR | 22.06.2016 | ||
IT | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
MC | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SI | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
SM | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
PT | 24.10.2016 | ||
LU | 16.02.2017 | ||
Précédent [2017/45] | AT | 22.06.2016 | |
BE | 22.06.2016 | ||
CZ | 22.06.2016 | ||
DK | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
ES | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
HR | 22.06.2016 | ||
IT | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
MC | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SI | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
SM | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
PT | 24.10.2016 | ||
Précédent [2017/38] | AT | 22.06.2016 | |
BE | 22.06.2016 | ||
CZ | 22.06.2016 | ||
DK | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
ES | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
HR | 22.06.2016 | ||
IT | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SI | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
SM | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
PT | 24.10.2016 | ||
Précédent [2017/11] | AT | 22.06.2016 | |
BE | 22.06.2016 | ||
CZ | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
ES | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
HR | 22.06.2016 | ||
IT | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
SM | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
PT | 24.10.2016 | ||
Précédent [2017/10] | BE | 22.06.2016 | |
CZ | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
HR | 22.06.2016 | ||
IT | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
Précédent [2017/09] | CZ | 22.06.2016 | |
EE | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
HR | 22.06.2016 | ||
IT | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
Précédent [2016/52] | FI | 22.06.2016 | |
HR | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
Précédent [2016/51] | FI | 22.06.2016 | |
HR | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
Précédent [2016/49] | FI | 22.06.2016 | |
LT | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
Précédent [2016/46] | LT | 22.06.2016 | |
NO | 22.09.2016 | Cité dans | Recherche internationale | [X]EP1471052 (OHGEN RES LAB LTD [JP]) [X] 1 * page 8; compound 15 *; | [A]US2006057268 (DEWIS MARK L [US], et al) [A] 1-7 * abstract * * pages 3-21 *; | [A]US2007134389 (PEI TAO [US], et al) [A] 1-7 * abstract ** page 3 - page 9 *; | [X] - AKIYAMA, KIYOSHI ET AL, "Antitumor effect of geranylamine derivatives on human hepatoma", CA, CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US, (2005), Database accession no. 2005:318119, URL: STN, XP002590327 [X] 1 * abstract * | par le demandeur | EP1642886 | DE102006006123 | EP1989944 |