EP2414490 - UTILISATION DE SUCRE RÉDUCTEUR POUR INHIBER L'ENCRESSEMENT DANS UN PROCÉDÉ DE TRAITEMENT D'HYDROCARBURES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2012/06] | UTILISATION D'UN SUCRE RÉDUCTEUR DANS UN PROCÉDÉ D'INHIBITION DE L'ENCRASSEMENT DANS LA CONVERSION DES HYDROCARBURES | ||
[2020/32] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 01.10.2021 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 23.10.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 23.07.2020 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 02.04.2019 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 09.10.2024 [2024/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BL Technologies, Inc. 5951 Clearwater Drive Minnetonka, MN 55341 / US | [2019/04] |
Précédent [2012/06] | Pour tous les Etats désignés General Electric Company 1 River Road Schenectady, NY 12345 / US | Inventeur(s) | 01 /
KING, Mary 2507 Woodvale Drive Kingwood TX 77345 / US | 02 /
McDANIEL, Cato, Russell 9669 Grogan's Mill Road The Woodlands TX 77380 / US | [2012/06] | Mandataire(s) | Atout PI Laplace Immeuble Up On 25 Boulevard Romain Rolland CS 40072 75685 Paris Cedex 14 / FR | [N/P] |
Précédent [2020/48] | Marks & Clerk France Immeuble "Visium" 22, avenue Aristide Briand 94117 Arcueil Cedex / FR | ||
Précédent [2012/06] | Szary, Anne Catherine, et al London Patent Operation GE International Inc. 15 John Adam Street London WC2N 6LU / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 10705758.0 | 24.02.2010 | [2020/48] | WO2010US25155 | Numéro de priorité, date | US20090415373 | 31.03.2009 Format original publié: US 415373 | [2012/06] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2010117509 | Date: | 14.10.2010 | Langue: | EN | [2010/41] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2414490 | Date: | 08.02.2012 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 14.10.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2012/06] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2414490 | Date: | 25.11.2020 | Langue: | EN | [2020/48] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 14.10.2010 | Classification | IPC: | C10G70/00, C10G75/00, C07C7/148, C10G9/00 | [2012/06] | CPC: |
C10G75/04 (EP,US);
C10G75/00 (KR);
C07C7/148 (KR);
C10G70/00 (KR);
C10G9/00 (KR);
C10G2300/4075 (EP,US);
Y10S585/95 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/06] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERWENDUNG VON REDUZIERENDEN ZUCKERN ZUR HEMMUNG VON FOULING IN KOHLENWASSERSTOFF-VERARBEITUNGSVERFAHREN | [2020/34] | Anglais: | USE OF REDUCING SUGAR IN A PROCESS FOR INHIBITING FOULING IN HYDROCARBON PROCESSING | [2012/06] | Français: | UTILISATION DE SUCRE RÉDUCTEUR POUR INHIBER L'ENCRESSEMENT DANS UN PROCÉDÉ DE TRAITEMENT D'HYDROCARBURES | [2020/32] |
Précédent [2012/06] | VERWENDUNG VON REDUZIERENDEM ZUCKER BEI EINEM VERFAHREN ZUR INHIBIERUNG VON FOULING BEI DER KOHLENWASSERSTOFFVERARBEITUNG | ||
Précédent [2012/06] | UTILISATION D'UN SUCRE RÉDUCTEUR DANS UN PROCÉDÉ D'INHIBITION DE L'ENCRASSEMENT DANS LA CONVERSION DES HYDROCARBURES | Entrée dans la phase régionale | 31.10.2011 | Taxe nationale de base payée | 31.10.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 31.10.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 31.10.2011 | Requête en examen déposée [2012/06] | 28.05.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 24.08.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 26.10.2015 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.04.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.08.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 24.07.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.10.2020 | Taxe de délivrance payée | 14.10.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 14.10.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 24.08.2015 | Opposition(s) | 26.08.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/44] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.02.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.02.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.02.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 02.03.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 29.02.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 28.02.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 28.02.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 27.02.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 27.02.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 11 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 24.02.2010 | AT | 25.11.2020 | CY | 25.11.2020 | CZ | 25.11.2020 | DK | 25.11.2020 | EE | 25.11.2020 | ES | 25.11.2020 | FI | 25.11.2020 | HR | 25.11.2020 | LT | 25.11.2020 | LV | 25.11.2020 | MC | 25.11.2020 | MK | 25.11.2020 | MT | 25.11.2020 | PL | 25.11.2020 | RO | 25.11.2020 | SI | 25.11.2020 | SK | 25.11.2020 | SM | 25.11.2020 | TR | 25.11.2020 | IE | 24.02.2021 | LU | 24.02.2021 | BG | 25.02.2021 | GB | 25.02.2021 | NO | 25.02.2021 | GR | 26.02.2021 | CH | 28.02.2021 | LI | 28.02.2021 | IS | 25.03.2021 | PT | 25.03.2021 | [2024/41] |
Précédent [2024/29] | HU | 24.02.2010 | |
AT | 25.11.2020 | ||
CY | 25.11.2020 | ||
CZ | 25.11.2020 | ||
DK | 25.11.2020 | ||
EE | 25.11.2020 | ||
ES | 25.11.2020 | ||
FI | 25.11.2020 | ||
HR | 25.11.2020 | ||
LT | 25.11.2020 | ||
LV | 25.11.2020 | ||
MC | 25.11.2020 | ||
MK | 25.11.2020 | ||
PL | 25.11.2020 | ||
RO | 25.11.2020 | ||
SI | 25.11.2020 | ||
SK | 25.11.2020 | ||
SM | 25.11.2020 | ||
TR | 25.11.2020 | ||
IE | 24.02.2021 | ||
LU | 24.02.2021 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
GB | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
IS | 25.03.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
Précédent [2024/22] | HU | 24.02.2010 | |
AT | 25.11.2020 | ||
CY | 25.11.2020 | ||
CZ | 25.11.2020 | ||
DK | 25.11.2020 | ||
EE | 25.11.2020 | ||
ES | 25.11.2020 | ||
FI | 25.11.2020 | ||
HR | 25.11.2020 | ||
LT | 25.11.2020 | ||
LV | 25.11.2020 | ||
MC | 25.11.2020 | ||
MK | 25.11.2020 | ||
PL | 25.11.2020 | ||
RO | 25.11.2020 | ||
SI | 25.11.2020 | ||
SK | 25.11.2020 | ||
SM | 25.11.2020 | ||
IE | 24.02.2021 | ||
LU | 24.02.2021 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
GB | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
IS | 25.03.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
Précédent [2023/27] | HU | 24.02.2010 | |
AT | 25.11.2020 | ||
CY | 25.11.2020 | ||
CZ | 25.11.2020 | ||
DK | 25.11.2020 | ||
EE | 25.11.2020 | ||
ES | 25.11.2020 | ||
FI | 25.11.2020 | ||
HR | 25.11.2020 | ||
LT | 25.11.2020 | ||
LV | 25.11.2020 | ||
MC | 25.11.2020 | ||
PL | 25.11.2020 | ||
RO | 25.11.2020 | ||
SI | 25.11.2020 | ||
SK | 25.11.2020 | ||
SM | 25.11.2020 | ||
IE | 24.02.2021 | ||
LU | 24.02.2021 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
GB | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
IS | 25.03.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
Précédent [2023/24] | AT | 25.11.2020 | |
CY | 25.11.2020 | ||
CZ | 25.11.2020 | ||
DK | 25.11.2020 | ||
EE | 25.11.2020 | ||
ES | 25.11.2020 | ||
FI | 25.11.2020 | ||
HR | 25.11.2020 | ||
LT | 25.11.2020 | ||
LV | 25.11.2020 | ||
MC | 25.11.2020 | ||
PL | 25.11.2020 | ||
RO | 25.11.2020 | ||
SI | 25.11.2020 | ||
SK | 25.11.2020 | ||
SM | 25.11.2020 | ||
IE | 24.02.2021 | ||
LU | 24.02.2021 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
GB | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
IS | 25.03.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
Précédent [2022/23] | AT | 25.11.2020 | |
CZ | 25.11.2020 | ||
DK | 25.11.2020 | ||
EE | 25.11.2020 | ||
ES | 25.11.2020 | ||
FI | 25.11.2020 | ||
HR | 25.11.2020 | ||
LT | 25.11.2020 | ||
LV | 25.11.2020 | ||
MC | 25.11.2020 | ||
PL | 25.11.2020 | ||
RO | 25.11.2020 | ||
SI | 25.11.2020 | ||
SK | 25.11.2020 | ||
SM | 25.11.2020 | ||
IE | 24.02.2021 | ||
LU | 24.02.2021 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
GB | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
IS | 25.03.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
Précédent [2022/10] | AT | 25.11.2020 | |
CZ | 25.11.2020 | ||
DK | 25.11.2020 | ||
EE | 25.11.2020 | ||
ES | 25.11.2020 | ||
FI | 25.11.2020 | ||
HR | 25.11.2020 | ||
LT | 25.11.2020 | ||
LV | 25.11.2020 | ||
MC | 25.11.2020 | ||
PL | 25.11.2020 | ||
RO | 25.11.2020 | ||
SI | 25.11.2020 | ||
SK | 25.11.2020 | ||
SM | 25.11.2020 | ||
IE | 24.02.2021 | ||
LU | 24.02.2021 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
GB | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
Précédent [2022/09] | AT | 25.11.2020 | |
CZ | 25.11.2020 | ||
DK | 25.11.2020 | ||
EE | 25.11.2020 | ||
ES | 25.11.2020 | ||
FI | 25.11.2020 | ||
HR | 25.11.2020 | ||
LT | 25.11.2020 | ||
LV | 25.11.2020 | ||
MC | 25.11.2020 | ||
PL | 25.11.2020 | ||
RO | 25.11.2020 | ||
SI | 25.11.2020 | ||
SK | 25.11.2020 | ||
SM | 25.11.2020 | ||
IE | 24.02.2021 | ||
LU | 24.02.2021 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
GB | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
IS | 25.03.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
Précédent [2022/07] | AT | 25.11.2020 | |
CZ | 25.11.2020 | ||
DK | 25.11.2020 | ||
EE | 25.11.2020 | ||
ES | 25.11.2020 | ||
FI | 25.11.2020 | ||
HR | 25.11.2020 | ||
LT | 25.11.2020 | ||
LV | 25.11.2020 | ||
MC | 25.11.2020 | ||
PL | 25.11.2020 | ||
RO | 25.11.2020 | ||
SI | 25.11.2020 | ||
SK | 25.11.2020 | ||
SM | 25.11.2020 | ||
IE | 24.02.2021 | ||
LU | 24.02.2021 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
IS | 25.03.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
Précédent [2021/51] | AT | 25.11.2020 | |
CZ | 25.11.2020 | ||
DK | 25.11.2020 | ||
EE | 25.11.2020 | ||
ES | 25.11.2020 | ||
FI | 25.11.2020 | ||
HR | 25.11.2020 | ||
LT | 25.11.2020 | ||
LV | 25.11.2020 | ||
MC | 25.11.2020 | ||
PL | 25.11.2020 | ||
RO | 25.11.2020 | ||
SI | 25.11.2020 | ||
SK | 25.11.2020 | ||
SM | 25.11.2020 | ||
LU | 24.02.2021 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
IS | 25.03.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
Précédent [2021/50] | AT | 25.11.2020 | |
CZ | 25.11.2020 | ||
DK | 25.11.2020 | ||
EE | 25.11.2020 | ||
FI | 25.11.2020 | ||
HR | 25.11.2020 | ||
LT | 25.11.2020 | ||
LV | 25.11.2020 | ||
MC | 25.11.2020 | ||
PL | 25.11.2020 | ||
RO | 25.11.2020 | ||
SI | 25.11.2020 | ||
SK | 25.11.2020 | ||
SM | 25.11.2020 | ||
LU | 24.02.2021 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
IS | 25.03.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
Précédent [2021/47] | AT | 25.11.2020 | |
CZ | 25.11.2020 | ||
DK | 25.11.2020 | ||
EE | 25.11.2020 | ||
FI | 25.11.2020 | ||
HR | 25.11.2020 | ||
LT | 25.11.2020 | ||
LV | 25.11.2020 | ||
MC | 25.11.2020 | ||
PL | 25.11.2020 | ||
RO | 25.11.2020 | ||
SK | 25.11.2020 | ||
SM | 25.11.2020 | ||
LU | 24.02.2021 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
IS | 25.03.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
Précédent [2021/41] | AT | 25.11.2020 | |
CZ | 25.11.2020 | ||
DK | 25.11.2020 | ||
EE | 25.11.2020 | ||
FI | 25.11.2020 | ||
HR | 25.11.2020 | ||
LT | 25.11.2020 | ||
LV | 25.11.2020 | ||
MC | 25.11.2020 | ||
PL | 25.11.2020 | ||
RO | 25.11.2020 | ||
SK | 25.11.2020 | ||
SM | 25.11.2020 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
IS | 25.03.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
Précédent [2021/37] | AT | 25.11.2020 | |
CZ | 25.11.2020 | ||
DK | 25.11.2020 | ||
EE | 25.11.2020 | ||
FI | 25.11.2020 | ||
HR | 25.11.2020 | ||
LT | 25.11.2020 | ||
LV | 25.11.2020 | ||
PL | 25.11.2020 | ||
RO | 25.11.2020 | ||
SK | 25.11.2020 | ||
SM | 25.11.2020 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
IS | 25.03.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
Précédent [2021/36] | AT | 25.11.2020 | |
CZ | 25.11.2020 | ||
EE | 25.11.2020 | ||
FI | 25.11.2020 | ||
HR | 25.11.2020 | ||
LT | 25.11.2020 | ||
LV | 25.11.2020 | ||
PL | 25.11.2020 | ||
RO | 25.11.2020 | ||
SK | 25.11.2020 | ||
SM | 25.11.2020 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
IS | 25.03.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
Précédent [2021/35] | AT | 25.11.2020 | |
CZ | 25.11.2020 | ||
FI | 25.11.2020 | ||
HR | 25.11.2020 | ||
LT | 25.11.2020 | ||
LV | 25.11.2020 | ||
PL | 25.11.2020 | ||
RO | 25.11.2020 | ||
SK | 25.11.2020 | ||
SM | 25.11.2020 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
IS | 25.03.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
Précédent [2021/34] | AT | 25.11.2020 | |
CZ | 25.11.2020 | ||
FI | 25.11.2020 | ||
HR | 25.11.2020 | ||
LT | 25.11.2020 | ||
LV | 25.11.2020 | ||
PL | 25.11.2020 | ||
SM | 25.11.2020 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
IS | 25.03.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
Précédent [2021/33] | AT | 25.11.2020 | |
FI | 25.11.2020 | ||
HR | 25.11.2020 | ||
LT | 25.11.2020 | ||
LV | 25.11.2020 | ||
PL | 25.11.2020 | ||
SM | 25.11.2020 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
IS | 25.03.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
Précédent [2021/32] | AT | 25.11.2020 | |
FI | 25.11.2020 | ||
HR | 25.11.2020 | ||
LV | 25.11.2020 | ||
PL | 25.11.2020 | ||
SM | 25.11.2020 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
IS | 25.03.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
Précédent [2021/28] | AT | 25.11.2020 | |
FI | 25.11.2020 | ||
HR | 25.11.2020 | ||
LV | 25.11.2020 | ||
PL | 25.11.2020 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
IS | 25.03.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
Précédent [2021/25] | AT | 25.11.2020 | |
FI | 25.11.2020 | ||
LV | 25.11.2020 | ||
PL | 25.11.2020 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
IS | 25.03.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
Précédent [2021/24] | AT | 25.11.2020 | |
FI | 25.11.2020 | ||
LV | 25.11.2020 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
Précédent [2021/23] | FI | 25.11.2020 | |
LV | 25.11.2020 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
Précédent [2021/22] | FI | 25.11.2020 | |
NO | 25.02.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
Précédent [2021/21] | FI | 25.11.2020 | |
PT | 25.03.2021 | ||
Précédent [2021/20] | FI | 25.11.2020 | Cité dans | Recherche internationale | [Y]US5620567 (SEIDEL ANDREAS [DE], et al) [Y] 1-20 * see claim 4="removal of aldehydes and acetals","cane sugar, dextrose". see col 1, line 47-col.2, line 3. see table at col. 2 see table 1. see examples 1 and 2. *; | [Y]EP0824142 (NALCO EXXON ENERGY CHEM LP [US]) [Y] 1-20* see page 2, lines 45-55; examples 1-5 and claims 12, 13. * | Examen | US2944034 |