Extrait du Registre européen des brevets

Présentation générale: EP2404406

EP2404406 - CENTRE RÉSEAU MULTISERVICES GÉNÉRIQUE, DE CRÉATION ET D'ORCHESTRATION D'APPLICATIONS ET DE SERVICES DE RÉSEAUX [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
Précédent [2012/02]CENTRE, RESEAU MULTISERVICES GENERIQUE, DE, CREATION E,T D'ORCHESTRATION D'APPLICATIONS ET DE SERVICES RESEAUX
[2018/16]
StatutLe brevet a été délivré
Statut actualisé le  20.07.2018
Base de données mise à jour au 22.09.2018
PrécédentLa délivrance du brevet est envisagée
Statut actualisé le  27.03.2018
PrécédentL'examen est en cours
Statut actualisé le  11.01.2017
Dernier événement   Tooltip20.07.2018Délivrance (prévue)publié le 22.08.2018  [2018/34]
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
Opencode Systems O.O.D.
J.K.Hippodruma Bl.1, Ap.4
1612 Sofia / BG
[2012/02]
Inventeur(s)01 / STAYKOFF, Constantin
49 rue d'Amsterdam
F-75008 Paris / FR
 [2012/02]
Mandataire(s)(deleted)
...
[2012/02]
Numéro de la demande, date de dépôt10707073.208.02.2010
[2018/34]
WO2010FR00087
Numéro de priorité, dateFR2009000099305.03.2009         Format original publié: FR 0900993
[2012/02]
Langue de dépôtFR
Langue de la procédureFR
PublicationType: A1  Demande avec rapport de recherche
N°:WO2010100343
Date:10.09.2010
Langue:FR
[2010/36]
Type: A1 Demande avec rapport de recherche 
N°:EP2404406
Date:11.01.2012
Langue:FR
La demande a été publiée par l'OMPI le 10.09.2010 dans une des langues officielles de l'OEB.
[2012/02]
Type: B1 Fascicule de brevet 
N°:EP2404406
Date:22.08.2018
Langue:FR
[2018/34]
Rapport(s) de rechercheRapport de recherche internationale - publié le:EP10.09.2010
ClassificationInternationale:H04L12/24, H04W4/00, H04W84/04
[2012/02]
Etats contractants désignésAT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2012/02]
Etats autorisant lextensionALPas encore payé
BAPas encore payé
RSPas encore payé
TitreAllemand:GENERISCHE MEHRFACHDIENSTNETZZENTRALE ZUM ERZEUGEN UND ORCHESTRIEREN VON NETZWERKANWENDUNGEN UND DIENSTEN[2012/02]
Anglais:GENERIC MULTISERVICE NETWORK CENTRE FOR CREATING AND ORCHESTRATING NETWORK APPLICATIONS AND SERVICES[2012/02]
Français:CENTRE RÉSEAU MULTISERVICES GÉNÉRIQUE, DE CRÉATION ET D'ORCHESTRATION D'APPLICATIONS ET DE SERVICES DE RÉSEAUX[2018/16]
Précédent [2012/02]CENTRE, RESEAU MULTISERVICES GENERIQUE, DE, CREATION E,T D'ORCHESTRATION D'APPLICATIONS ET DE SERVICES RESEAUX
Entrée dans la phase régionale31.08.2011Taxe nationale de base payée 
31.08.2011Taxe(s) de désignation payée(s) 
29.09.2011Taxe d'examen payée 
Procédure d'examen19.09.2011Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription)
29.09.2011Requête en examen déposée  [2012/02]
15.09.2014Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04)
22.12.2014Réponse à une notification de la division dexamen
10.07.2015Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04)
29.10.2015Réponse à une notification de la division dexamen
07.09.2016Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04)
15.12.2016Réponse à une notification de la division dexamen
12.06.2017Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04)
02.10.2017Réponse à une notification de la division dexamen
28.03.2018Notification relative à l'intention de délivrer le brevet
23.05.2018Taxe de délivrance payée
23.05.2018Taxe publication/d‘impression payée
06.07.2018Réception des traductions de la/des revendication(s)
Demande(s) divisionnaire(s)La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est  15.09.2014
Taxes payéesTaxe annuelle
20.04.2012Taxe annuelle Année du brevet 03
25.01.2013Taxe annuelle Année du brevet 04
19.02.2014Taxe annuelle Année du brevet 05
06.02.2015Taxe annuelle Année du brevet 06
15.02.2016Taxe annuelle Année du brevet 07
23.02.2017Taxe annuelle Année du brevet 08
09.02.2018Taxe annuelle Année du brevet 09
Surtaxe
Surtaxe concernant la taxe annuelle
29.02.201203   M06   Taxe payée le   20.04.2012
Cité dansRecherche internationale[X]EP1345456  (OPENWAVE SYS INC [US]) [X] 1 * abstract * * paragraphs [0005] , [0006] * * paragraph [0022]; figure 2 *
 [X]  - KAVADIAS D. ET AL, "MobileIN: Harmonized services over heterogeneous Mobile, IN and WLAN infrastructures", 14TH IST MOBILE&WIRELESS COMMUNICATIONS SUMMIT, Dresden, Germany, (20050619), pages 1 - 6, URL: http://www.eurasip.org/Proceedings/Ext/IST05/papers/400.pdf, (20091012), XP002549749 [X] 1-45 * abstract * * page 2, paragraph 1 - page 4, paragraph L *
 [L]  - INTERNET CITATION, (20050623), pages 1 - 2, URL: http://www.eurasip.org/Proceedings/Ext/IST05/papers_M.html, (20091012), XP002549751 [L] 1-45 * Document utilisé pour montrer la date de publication du document titré "MobileIN: Harmonized services over heterogeneous Mobile, IN and WLAN infrastructures". *
 [X]  - "AlbatrOSS Intermediate Architecture and Specifications", ALBATROSS IST-2001-34780, (20030715), pages 1 - 109, URL: http://www.ist-albatross.org/AlbatrOSS_IST34780_D8.pdf, (20091012), XP002549750 [X] 1-45 * pages 9,10 * * pages 13,14 * * pages 16-18 * * pages 67-70 * * pages 80-94 *
par le demandeurUS7418089
 US7184534
 WO2007050158