EP2411864 - PROCÉDÉ DE FABRICATION D'UN ÉLÉMENT MULTI COUCHES ANISOTROPIQUE A L'AIDE D'UN FAISCEAU À PARTICULES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2012/05] | PROCÉDÉ DE PRÉPARATION D'UNE MULTICOUCHE ANISOTROPE À L'AIDE D'UN ALIGNEMENT DE FAISCEAU DE PARTICULES | ||
[2016/45] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 01.09.2017 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 23.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 01.09.2017 | Demande réputée retirée | publié le 04.10.2017 [2017/40] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Merck Patent GmbH Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt / DE | [2012/05] | Inventeur(s) | 01 /
PARRI, Owain, Llyr Ibis House 215A Christchurch Road Ringwood Hampshire BH24 3AN / GB | 02 /
YAROSHCHUK, Oleg Ozerna Street 9 Apt. 62 Kyiv 03110 / UA | 03 /
KRAVCHUK, Ruslan Kustanayska St., 11 Apt.15 03118 Kiew / UA | [N/P] |
Précédent [2012/05] | 01 /
PARRI, Owain, Llyr Ibis House 215A Christchurch Road Ringwood Hampshire BH24 3AN / GB | ||
02 /
YAROSHCHUK, Oleg Ozerna Street 9 Apt. 62 Kyiv 03110 / UA | |||
03 /
KRAVCHUK, Ruslan Kustanayska St., 11 Apt.15 03118 Kiew / UA | Mandataire(s) | (deleted) | [2012/05] | Numéro de la demande, date de dépôt | 10709414.6 | 11.03.2010 | WO2010EP01500 | Numéro de priorité, date | EP20090004332 | 26.03.2009 Format original publié: EP 09004332 | EP20090004886 | 02.04.2009 Format original publié: EP 09004886 | [2012/05] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2010108593 | Date: | 30.09.2010 | Langue: | EN | [2010/39] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2411864 | Date: | 01.02.2012 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 30.09.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2012/05] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 30.09.2010 | Classification | IPC: | G02B5/30, G02F1/1337 | [2016/45] | CPC: |
G02B5/3016 (EP,US);
G02F1/1337 (KR);
B32B37/00 (KR);
G02F1/13363 (KR);
G02F1/13378 (EP,KR,US);
B32B2305/55 (EP,KR,US);
|
Précédent IPC [2012/05] | G02F1/1337, G02F1/13363, B32B37/00 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/05] | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER ANISOTROPEN MEHRFACHSCHICHT DURCH PARTIKELSTRAHLAUSRICHTUNG | [2012/05] | Anglais: | PROCESS OF PREPARING AN ANISOTROPIC MULTILAYER USING PARTICLE BEAM ALIGNMENT | [2012/05] | Français: | PROCÉDÉ DE FABRICATION D'UN ÉLÉMENT MULTI COUCHES ANISOTROPIQUE A L'AIDE D'UN FAISCEAU À PARTICULES | [2016/45] |
Précédent [2012/05] | PROCÉDÉ DE PRÉPARATION D'UNE MULTICOUCHE ANISOTROPE À L'AIDE D'UN ALIGNEMENT DE FAISCEAU DE PARTICULES | Entrée dans la phase régionale | 14.07.2011 | Taxe nationale de base payée | 14.07.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 14.07.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 14.07.2011 | Requête en examen déposée [2012/05] | 30.04.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 24.11.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.04.2017 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2017/40] | 15.05.2017 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2017/40] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 24.11.2016 | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.03.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 10.03.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 10.03.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.03.2017 | 08   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [XDI]WO2008028553 (MERCK PATENT GMBH [DE], et al) [XD] 1,2,4,7-9,11-14 * page 39, lines 8-11 * * page 40, lines 4-11 * * figure 3 * [I] 3,5,6,10 | par le demandeur | US7169447 | WO2008028553 | WO2004104862 | US4153529 | WO2004104682 | WO9322397 | EP0261712 | DE19504224 | WO9522586 | WO9700600 | US5518652 | US5750051 | US5770107 | US6514578 | - SCHADT ET AL., SID'99 | - M.SCHADT ET AL., JOURNAL OF THE SID, (2003), vol. 11/3, page 519 | - JPN. J. APPL. PHYS., (1995), vol. 34, pages L764 - 767 | - O. YAROSHCHUK; R. KRAVCHUK; O. PARRI ET AL., JOURNAL OF THE SID, (2008), vol. 16/9, pages 905 - 909 | - O. YAROSHCHUK; R. KRAVCHUK; O. PARRI ET AL., SID DIGEST, (2007), pages 694 - 697 | - KAUFMAN, R. ROBINSON, PLASMA SOURCES SCI. TECHNOL., (1999), vol. 8, page 1 | - C. TSCHIERSKE; G. PELZL; S. DIELE, ANGEW. CHEM., (2004), vol. 116, pages 6340 - 6368 | - P. CHAUDHARI; J. LACEY; S. A. LIEN; J. SPEIDELL, JPN J APPL PHYS, (1998), vol. 37, no. 1-2, pages L55 - L56 | - P.CHAUDHARI ET AL., NATURE, (2001), vol. 411, pages 56 - 59 | - O. YAROSHCHUK ET AL., LIQ. CRYST., (2004), vol. 31, no. 6, pages 859 - 869 | - J. STOEHR ET AL., SCIENCE | - P. CHAUDHARI ET AL., NATURE, (2001), vol. 411, page 56 | - O. YAROSHCHUK ET AL., LIQ.CRYST., (2004), vol. 31, no. 6, pages 859 - 869 |