Extrait du Registre européen des brevets

Présentation générale: EP2443806

EP2443806 - MODULE CLIENT USSD GENERIQUE INTELLIGENT EMBARQUE DANS UN TERMINAL DE TELECOMMUNICATIONS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
StatutAucune opposition formée dans le délai
Statut actualisé le  03.07.2015
Base de données mise à jour au 14.11.2018
Dernier événement   Tooltip12.10.2018Extinction du brevet dans un Etat contractant
Nouvel/nouveaux État(s): AL
publié le 14.11.2018  [2018/46]
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
Opencode Systems O.O.D.
J.K.Hippodruma Bl.1, Ap.4
1612 Sofia / BG
[2012/17]
Inventeur(s)01 / STAYKOFF, Constantin
J.K. Hippodruma
BL.1 Ap.4
1612 Sofia / BG
 [2012/17]
Numéro de la demande, date de dépôt10730542.715.06.2010
WO2010IB52686
Numéro de priorité, dateFR2009000293317.06.2009         Format original publié: FR 0902933
[2012/17]
Langue de dépôtFR
Langue de la procédureFR
PublicationType: A1  Demande avec rapport de recherche
N°:WO2010146541
Date:23.12.2010
Langue:FR
[2010/51]
Type: A1 Demande avec rapport de recherche 
N°:EP2443806
Date:25.04.2012
Langue:FR
La demande a été publiée par l'OMPI le 23.12.2010 dans une des langues officielles de l'OEB.
[2012/17]
Type: B1 Fascicule de brevet 
N°:EP2443806
Date:27.08.2014
Langue:FR
[2014/35]
Rapport(s) de rechercheRapport de recherche internationale - publié le:EP23.12.2010
ClassificationInternationale:H04L29/06, H04L29/08, H04W4/14, G06F3/048
[2012/17]
Etats contractants désignésAL,   AT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2012/17]
Etats autorisant lextensionBAPas encore payé
MEPas encore payé
RSPas encore payé
TitreAllemand:IN EIN TELEKOMMUNIKATIONSENDGERÄT EINGEBETTETES GENERISCHES INTELLIGENTES USSD-CLIENT-MODUL[2012/17]
Anglais:GENERIC SMART USSD CLIENT MODULE EMBARKED IN A TELECOMMUNICATION TERMINAL[2012/17]
Français:MODULE CLIENT USSD GENERIQUE INTELLIGENT EMBARQUE DANS UN TERMINAL DE TELECOMMUNICATIONS[2012/17]
Entrée dans la phase régionale12.12.2011Taxe nationale de base payée 
12.12.2011Taxe(s) de désignation payée(s) 
23.01.2012Taxe d'examen payée 
Procédure d'examen12.12.2011Requête en examen déposée  [2012/18]
11.01.2012Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription)
16.01.2013Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04)
15.05.2013Réponse à une notification de la division dexamen
08.04.2014Date des procédures orales
17.04.2014Procès-verbal des procédures orales envoyé
25.04.2014Notification relative à l'intention de délivrer le brevet
05.06.2014Taxe de délivrance payée
05.06.2014Taxe publication/d‘impression payée
18.07.2014Réception des traductions de la/des revendication(s)
Demande(s) divisionnaire(s)La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est  16.01.2013
Opposition(s)28.05.2015Aucune opposition formée dans le délai imparti [2015/32]
Taxes payéesTaxe annuelle
22.08.2012Taxe annuelle Année du brevet 03
22.05.2013Taxe annuelle Année du brevet 04
05.06.2014Taxe annuelle Année du brevet 05
Surtaxe
Surtaxe concernant la taxe annuelle
30.06.201203   M06   Taxe payée le   22.08.2012
Extinctions au cours de la procédure dopposition  TooltipHU15.06.2010
AL27.08.2014
AT27.08.2014
CY27.08.2014
CZ27.08.2014
DK27.08.2014
EE27.08.2014
ES27.08.2014
FI27.08.2014
HR27.08.2014
IT27.08.2014
LT27.08.2014
LV27.08.2014
MC27.08.2014
MK27.08.2014
MT27.08.2014
NL27.08.2014
PL27.08.2014
RO27.08.2014
SI27.08.2014
SK27.08.2014
SM27.08.2014
TR27.08.2014
BG27.11.2014
NO27.11.2014
GR28.11.2014
IS27.12.2014
PT29.12.2014
[2018/46]
Précédent [2018/30]HU15.06.2010
AT27.08.2014
CY27.08.2014
CZ27.08.2014
DK27.08.2014
EE27.08.2014
ES27.08.2014
FI27.08.2014
HR27.08.2014
IT27.08.2014
LT27.08.2014
LV27.08.2014
MC27.08.2014
MK27.08.2014
MT27.08.2014
NL27.08.2014
PL27.08.2014
RO27.08.2014
SI27.08.2014
SK27.08.2014
SM27.08.2014
TR27.08.2014
BG27.11.2014
NO27.11.2014
GR28.11.2014
IS27.12.2014
PT29.12.2014
Précédent [2017/38]HU15.06.2010
AT27.08.2014
CY27.08.2014
CZ27.08.2014
DK27.08.2014
EE27.08.2014
ES27.08.2014
FI27.08.2014
HR27.08.2014
IT27.08.2014
LT27.08.2014
LV27.08.2014
MC27.08.2014
MT27.08.2014
NL27.08.2014
PL27.08.2014
RO27.08.2014
SI27.08.2014
SK27.08.2014
SM27.08.2014
TR27.08.2014
BG27.11.2014
NO27.11.2014
GR28.11.2014
IS27.12.2014
PT29.12.2014
Précédent [2017/03]AT27.08.2014
CY27.08.2014
CZ27.08.2014
DK27.08.2014
EE27.08.2014
ES27.08.2014
FI27.08.2014
HR27.08.2014
IT27.08.2014
LT27.08.2014
LV27.08.2014
MC27.08.2014
MT27.08.2014
NL27.08.2014
PL27.08.2014
RO27.08.2014
SI27.08.2014
SK27.08.2014
BG27.11.2014
NO27.11.2014
GR28.11.2014
IS27.12.2014
PT29.12.2014
Précédent [2016/09]AT27.08.2014
CY27.08.2014
CZ27.08.2014
DK27.08.2014
EE27.08.2014
ES27.08.2014
FI27.08.2014
HR27.08.2014
IT27.08.2014
LT27.08.2014
LV27.08.2014
MC27.08.2014
NL27.08.2014
PL27.08.2014
RO27.08.2014
SI27.08.2014
SK27.08.2014
BG27.11.2014
NO27.11.2014
GR28.11.2014
IS27.12.2014
PT29.12.2014
Précédent [2015/50]AT27.08.2014
CY27.08.2014
CZ27.08.2014
DK27.08.2014
EE27.08.2014
ES27.08.2014
FI27.08.2014
HR27.08.2014
IT27.08.2014
LT27.08.2014
LV27.08.2014
NL27.08.2014
PL27.08.2014
RO27.08.2014
SI27.08.2014
SK27.08.2014
BG27.11.2014
NO27.11.2014
GR28.11.2014
IS27.12.2014
PT29.12.2014
Précédent [2015/24]AT27.08.2014
CY27.08.2014
CZ27.08.2014
DK27.08.2014
EE27.08.2014
ES27.08.2014
FI27.08.2014
HR27.08.2014
IT27.08.2014
LT27.08.2014
LV27.08.2014
NL27.08.2014
PL27.08.2014
RO27.08.2014
SK27.08.2014
BG27.11.2014
NO27.11.2014
GR28.11.2014
IS27.12.2014
PT29.12.2014
Précédent [2015/23]AT27.08.2014
CY27.08.2014
CZ27.08.2014
DK27.08.2014
EE27.08.2014
ES27.08.2014
FI27.08.2014
HR27.08.2014
IT27.08.2014
LT27.08.2014
LV27.08.2014
NL27.08.2014
RO27.08.2014
SK27.08.2014
BG27.11.2014
NO27.11.2014
GR28.11.2014
IS27.12.2014
PT29.12.2014
Précédent [2015/22]AT27.08.2014
CY27.08.2014
DK27.08.2014
ES27.08.2014
FI27.08.2014
HR27.08.2014
IT27.08.2014
LT27.08.2014
LV27.08.2014
NL27.08.2014
RO27.08.2014
BG27.11.2014
NO27.11.2014
GR28.11.2014
IS27.12.2014
PT29.12.2014
Précédent [2015/16]AT27.08.2014
CY27.08.2014
ES27.08.2014
FI27.08.2014
HR27.08.2014
LT27.08.2014
LV27.08.2014
NL27.08.2014
BG27.11.2014
NO27.11.2014
GR28.11.2014
IS27.12.2014
PT29.12.2014
Précédent [2015/12]AT27.08.2014
CY27.08.2014
ES27.08.2014
FI27.08.2014
HR27.08.2014
LT27.08.2014
LV27.08.2014
BG27.11.2014
NO27.11.2014
GR28.11.2014
IS27.12.2014
PT29.12.2014
Précédent [2015/11]CY27.08.2014
ES27.08.2014
FI27.08.2014
LT27.08.2014
BG27.11.2014
NO27.11.2014
GR28.11.2014
PT29.12.2014
Précédent [2015/10]ES27.08.2014
FI27.08.2014
LT27.08.2014
BG27.11.2014
NO27.11.2014
Précédent [2015/09]FI27.08.2014
LT27.08.2014
Précédent [2015/08]LT27.08.2014
Cité dansRecherche internationale[XI]KR100628769B  ;
 [XI]US2009011745  (CHA DU-JIN [KR]) [X] 1,8 * figure 1 * * paragraphs [0032] - [0039] * [I] 2-7,9-22;
 [XI]WO2005079084  (NOKIA CORP [FI], et al) [X] 1,8 * figures 3,4 * * page 7, line 30 - page 9, line 2 * [I] 2-7,9-22;
 [XI]  - ANONYMOUS, "USSD Services for Interactive Mobile Users - Building User-Friendly Mobile Telephony Applications Using Dialogic TM Distributed Signaling Interface Components", INTERNET CITATION, (20080831), pages 1 - 17, URL: http://www.dialogic.com/products/docs/appnotes/11038_USSD_an.pdf, (20080511), XP002528245 [X] 1,8 * figures 1-4 * * paragraphs [EXECUTIVE] , [SUMMARY] * * paragraph [INTRODUCTION] - paragraphs [0HOW] , [00TO] , [FORMAT] , [USSD] , [TEXT] * [I] 2-7,9-22
 [XI]  - DATABASE WPI, 0, Derwent World Patents Index, vol. 2007, no. 31, Database accession no. 2007-319858, XP002575155 & KR100628769B B1 20060920 (LG ELECTRONICS INC) [X] 1,8 * abstract * * figures 3-5 * * paragraphs [PURPOSE] , [00OF] , [0THE] , [INVENTION] * * paragraphs [STRUCTURE] , [OPERATION] , [00OF] , [0THE] , [INVENTION] * * paragraphs [EFFECTS] , [00OF] , [0THE] , [INVENTION] * [I] 2-7,9-22
 [A]  - DEC_XM, "USSD Menu Browser", (20070801), pages 1 - 3, URL: http://www.rentacoder.com/RentACoder/misc/BidRequests/ShowBidRequest.asp?lngBidRequestId=738186, (20100325), XP002575162 [A] 1-22 * the whole document *
ExamenKR100628769B
par le demandeurUS7103018
 WO03030026
 EP1874018