Extrait du Registre européen des brevets

EP Présentation générale: EP2399023

EP2399023 - CONVERSION À ENTRAÎNEMENT DIRECT DE L'ÉNERGIE DES VAGUES EN ROTATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
StatutAucune opposition formée dans le délai
Statut actualisé le  15.09.2017
Base de données mise à jour au 17.11.2017
Dernier événement   Tooltip17.11.2017Extinction du brevet dans un Etat contractant
Nouvel/nouveaux État(s): CH, LI, SI
publié le 20.12.2017 [2017/51]
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
Columbia Power Technologies, Inc.
236 East High Street
Charlottesville VA 22902 / US
[2015/20]
Précédent [2011/52]Pour tous les Etats désignés
Columbia Power Technologies
236 East High Street
Charlottesville, VA 22902 / US
Inventeur(s)01 / RHINEFRANK, Kenneth
7740 NW Hood View Circle
Corvalis, OR 97330 / US
02 / LAMB, Bradford
C/o Columbia Power Technologies
236 East High Street
Charlottesville, VA 22902 / US
03 / PRUDELL, Joseph
3060 NW Garfield Ave.
Corvalis, OR 97330 / US
04 / SCHACHER, Alphonse
2872 SE Park Place
Corvalis, OR 97333 / US
 [2011/52]
Mandataire(s)Studio Torta S.p.A.
Via Viotti, 9
10121 Torino / IT
[2016/45]
Précédent [2011/52]Bongiovanni, Simone , et al
Studio Torta S.p.A.
Via Viotti, 9
10121 Torino / IT
Numéro de la demande, date de dépôt10744077.822.02.2010
[2016/45]
WO2010US00505
Numéro de priorité, dateUS20090202351P20.02.2009         Format original publié: US 202351 P
[2011/52]
Langue de dépôtEN
Langue de la procédureEN
PublicationType: A1  Demande avec rapport de recherche
N°:WO2010096195
Date:26.08.2010
Langue:EN
[2010/34]
Type: A1 Demande avec rapport de recherche 
N°:EP2399023
Date:28.12.2011
Langue:EN
La demande a été publiée par l'OMPI le 26.08.2010 dans une des langues officielles de l'OEB.
[2011/52]
Type: B1 Fascicule de brevet 
N°:EP2399023
Date:09.11.2016
Langue:EN
[2016/45]
Rapport(s) de rechercheRapport de recherche internationaleUS26.08.2010
Rapport (complémentaire) de recherche européenne -
envoyé le :
EP08.03.2013
ClassificationInternationale:F03B13/12, F03B13/20, F03B13/26
[2016/22]
Précédent Internationale [2013/15]F03B13/12, F03B13/20
Précédent Internationale [2011/52]F03B13/12
Etats contractants désignésAT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2011/52]
Etats autorisant lextensionALPas encore payé
BAPas encore payé
RSPas encore payé
TitreAllemand:UMWANDLUNG DER ENERGIE AUS DIREKTANTRIEBS-DREHWELLEN[2011/52]
Anglais:DIRECT DRIVE ROTARY WAVE ENERGY CONVERSION[2011/52]
Français:CONVERSION À ENTRAÎNEMENT DIRECT DE L'ÉNERGIE DES VAGUES EN ROTATION[2011/52]
Entrée dans la phase régionale19.08.2011Taxe nationale de base payée 
19.08.2011Taxe de recherche payée 
19.08.2011Taxe(s) de désignation payée(s) 
19.08.2011Taxe d'examen payée 
Procédure d'examen19.08.2011Requête en examen déposée  [2011/52]
07.10.2013Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription)
28.05.2015Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06)
07.12.2015Réponse à une notification de la division dexamen
17.05.2016Notification relative à l'intention de délivrer le brevet
20.09.2016Taxe de délivrance payée
20.09.2016Taxe publication/d‘impression payée
20.09.2016Réception des traductions de la/des revendication(s)
Demande(s) divisionnaire(s)EP16195026.6  / EP3141741
La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est  28.05.2015
Opposition(s)10.08.2017Aucune opposition formée dans le délai imparti [2017/42]
Taxes payéesTaxe annuelle
23.02.2012Taxe annuelle Année du brevet 03
27.02.2013Taxe annuelle Année du brevet 04
27.02.2014Taxe annuelle Année du brevet 05
26.02.2015Taxe annuelle Année du brevet 06
26.02.2016Taxe annuelle Année du brevet 07
Extinctions au cours de la procédure dopposition  TooltipAT09.11.2016
BE09.11.2016
CZ09.11.2016
DK09.11.2016
EE09.11.2016
FI09.11.2016
HR09.11.2016
IT09.11.2016
LT09.11.2016
LV09.11.2016
MC09.11.2016
NL09.11.2016
PL09.11.2016
RO09.11.2016
SE09.11.2016
SI09.11.2016
SK09.11.2016
SM09.11.2016
BG09.02.2017
GR10.02.2017
CH28.02.2017
LI28.02.2017
IS09.03.2017
[2017/51]
Précédent [2017/42]AT09.11.2016
BE09.11.2016
CZ09.11.2016
DK09.11.2016
EE09.11.2016
FI09.11.2016
HR09.11.2016
IT09.11.2016
LT09.11.2016
LV09.11.2016
MC09.11.2016
NL09.11.2016
PL09.11.2016
RO09.11.2016
SE09.11.2016
SK09.11.2016
SM09.11.2016
BG09.02.2017
GR10.02.2017
IS09.03.2017
Précédent [2017/41]AT09.11.2016
BE09.11.2016
CZ09.11.2016
DK09.11.2016
EE09.11.2016
FI09.11.2016
HR09.11.2016
IT09.11.2016
LT09.11.2016
LV09.11.2016
NL09.11.2016
PL09.11.2016
RO09.11.2016
SE09.11.2016
SK09.11.2016
SM09.11.2016
BG09.02.2017
GR10.02.2017
IS09.03.2017
Précédent [2017/37]AT09.11.2016
BE09.11.2016
CZ09.11.2016
DK09.11.2016
EE09.11.2016
FI09.11.2016
HR09.11.2016
IT09.11.2016
LT09.11.2016
LV09.11.2016
NL09.11.2016
PL09.11.2016
RO09.11.2016
SE09.11.2016
SK09.11.2016
SM09.11.2016
GR10.02.2017
IS09.03.2017
Précédent [2017/36]AT09.11.2016
BE09.11.2016
CZ09.11.2016
DK09.11.2016
EE09.11.2016
FI09.11.2016
HR09.11.2016
LT09.11.2016
LV09.11.2016
NL09.11.2016
PL09.11.2016
RO09.11.2016
SE09.11.2016
SK09.11.2016
GR10.02.2017
IS09.03.2017
Précédent [2017/35]AT09.11.2016
CZ09.11.2016
DK09.11.2016
EE09.11.2016
FI09.11.2016
HR09.11.2016
LT09.11.2016
LV09.11.2016
NL09.11.2016
PL09.11.2016
RO09.11.2016
SE09.11.2016
GR10.02.2017
BE28.02.2017
IS09.03.2017
Précédent [2017/33]AT09.11.2016
DK09.11.2016
FI09.11.2016
HR09.11.2016
LT09.11.2016
LV09.11.2016
NL09.11.2016
PL09.11.2016
SE09.11.2016
GR10.02.2017
BE28.02.2017
IS09.03.2017
Précédent [2017/26]AT09.11.2016
FI09.11.2016
HR09.11.2016
LT09.11.2016
LV09.11.2016
NL09.11.2016
PL09.11.2016
SE09.11.2016
GR10.02.2017
BE28.02.2017
IS09.03.2017
Précédent [2017/12]LV09.11.2016
Citations:Recherche[I]WO2008063086  (IND RES LTD [NZ], et al) [I] 1-18 * the whole document *;
 [IA]JPH11187609  (TAKASAKI KATSUYA) [I] 1-8,12-18 * the whole document * [A] 9-11;
 [IA]JP2006226274  (FUJISATO TETSUHIKO, et al) [I] 1-9,12-18 * the whole document * [A] 10,11;
 [A]US4319454  (LUCIA LOUIS V) [A] 1-18 * the whole document *;
 [A]US2006208494  (COOK GLEN E [US]) [A] 1-18 * the whole document *
Recherche internationale[Y]US4389843  (LAMBERTI JOHN [US]);
 [Y]US2007266704  (BULL DIANA [US], et al);
 [Y]WO2008014584  (CLEAN CURRENT POWER SYSTEMS INC [CA], et al);
 [Y]US4179886  (TSUBOTA JUNJIRO [JP]);
 [Y]US4608497  (BOYCE PETER F [US])
 [Y]  - SHRESTHA, G. ET AL., "Direct Drive Wind Turbine Generator with Magnetic Bearing", PROCEEDINGS OF THE EUROPEAN OFFSHORE WIND CONFERENCE AND EXHIBITION, BERLIN, GERMANY, (20071204), URL: http://www.eow2007proceedings.info/allfiles2/194_Eow2007fullpaper.pdf, (20100405),
par le demandeurWO2008063086