EP2400834 - DISPOSITIF DE DÉTECTION ET PROCÉDÉ DE SURVEILLANCE D'UNE INFESTATION DE PUNAISES DES LITS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 21.04.2012 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 21.04.2012 | Retrait de la demande | publié le 23.05.2012 [2012/21] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Bayer CropScience LP 2 T.W. Alexander Drive Research Triangle Park, NC 27709 / US | [N/P] |
Précédent [2012/01] | Pour tous les Etats désignés Bayer Cropscience LP Patent Department 2 T.w. Alexander Drive Research Triangle Park, NC 27709 / US | Inventeur(s) | 01 /
HOPE, Joe, Harold III 7160 Hebron Church Road Mebane, NC 27302 / US | 02 /
POSPISCHIL, Hans, Reiner Im Tiergarten 9 50129 Bergheim Fliesteden / DE | [2012/01] | Mandataire(s) | Bader, Axel Jochen Bayer CropScience AG Business Planning and Administration Law and Patents Patents and Licensing Alfred-Nobel-Strasse 50 Bldg. 6100 40789 Monheim / DE | [2012/01] | Numéro de la demande, date de dépôt | 10746595.7 | 25.01.2010 | WO2010US21950 | Numéro de priorité, date | US20090392417 | 25.02.2009 Format original publié: US 392417 | [2012/01] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2010098917 | Date: | 02.09.2010 | Langue: | EN | [2010/35] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2400834 | Date: | 04.01.2012 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 02.09.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2012/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 02.09.2010 | Classification | IPC: | A01M1/00 | [2012/01] | CPC: |
A01M1/026 (EP,US);
A01M1/00 (KR);
A01M1/02 (KR);
A01M1/20 (KR);
A01M1/2027 (EP,US);
G01N33/528 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/01] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | DETEKTIONSVORRICHTUNG UND -VERFAHREN ZUR ÜBERWACHUNG VON BETTWANZENBEFALL | [2012/01] | Anglais: | DETECTION DEVICE AND METHOD FOR MONITORING BED BUG INFESTATION | [2012/01] | Français: | DISPOSITIF DE DÉTECTION ET PROCÉDÉ DE SURVEILLANCE D'UNE INFESTATION DE PUNAISES DES LITS | [2012/01] | Entrée dans la phase régionale | 26.09.2011 | Taxe nationale de base payée | 26.09.2011 | Taxe de recherche payée | 26.09.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 26.09.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 26.09.2011 | Requête en examen déposée [2012/01] | 20.04.2012 | Demande retirée par le demandeur [2012/21] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.01.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]US481270 (BAGGESEN); | [X]US1223016 (YOUNG LELAND G [US]); | [A]US1261842 (MUELLER WILHELM [US]); | [A]US3304646 (STALEY THOMAS G); | [Y]US5042194 (COHEN HAROLD L [US]); | [A]US2007044372 (LANG JASON G [US], et al); | [X]US2008148624 (BORTH PAUL W [US], et al) |