EP2414373 - NOUVEAUX COMPOSÉS GALACTOPYRANOSIDES DE TÉTRODOTOXINE BLOQUANT LES CANAUX SODIQUES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 13.12.2013 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.12.2013 | Demande réputée retirée | publié le 15.01.2014 [2014/03] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Wex Medical Limited No. 2 Dai Fu Street Tai Po Industrial Estate N.T. Hong Kong / CN | Pour tous les Etats désignés Lin, Weiyang 1519, 15/F, Block 2 Lei Muk Shue Estate Kwaichung N.T. Hong Kong / CN | [2012/06] | Inventeur(s) | 01 /
LIN, Weiyang 1519, 15/F, BLOCK 2 Lei Muk Shue Estate Kwaichung N.T. Hong Kong / CN | [2012/06] | Mandataire(s) | ABG Intellectual Property Law, S.L. Avenida de Burgos, 16D Edificio Euromor 28036 Madrid / ES | [N/P] |
Précédent [2012/06] | ABG Patentes, S.L. Avenida de Burgos 16D Edificio Euromor 28036 Madrid / ES | Numéro de la demande, date de dépôt | 10757967.4 | 26.03.2010 | WO2010CA00470 | Numéro de priorité, date | US20090211471P | 30.03.2009 Format original publié: US 211471 P | [2012/06] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2010111777 | Date: | 07.10.2010 | Langue: | EN | [2010/40] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2414373 | Date: | 08.02.2012 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 07.10.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2012/06] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CA | 07.10.2010 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.11.2012 | Classification | IPC: | C07H15/26, A61K31/7042, A61P29/00 | [2012/06] | CPC: |
A61K31/7042 (EP,US);
A61P29/00 (EP);
C07H15/26 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/06] | Titre | Allemand: | NEUE NATRIUMKANALBLOCKERVERBINDUNGEN MIT TETRODOTOXIN UND GALACTOPYRANOSIDEN | [2012/06] | Anglais: | NOVEL SODIUM CHANNEL BLOCKING COMPOUNDS TETRODOTOXIN GALACTOPYRANOSIDES | [2012/06] | Français: | NOUVEAUX COMPOSÉS GALACTOPYRANOSIDES DE TÉTRODOTOXINE BLOQUANT LES CANAUX SODIQUES | [2012/06] | Entrée dans la phase régionale | 26.10.2011 | Taxe nationale de base payée | 26.10.2011 | Taxe de recherche payée | 26.10.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 26.10.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 26.10.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 26.10.2011 | Requête en examen déposée [2012/06] | 29.06.2013 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2014/03] | 12.08.2013 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2014/03] | Taxes payées | Taxe annuelle | 01.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.03.2013 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]WO2007025213 (WEX PHARMACEUTICALS INC [CA], et al) [A] 1-13 * Claims and Formulae (I) and (IV) pages 6-8 and 10-11 *; | [A] - EIICHI YOSHIDA, "Photoaffinity Labeling of the Electroplax Sodium Channel with Tetrodotoxin Derivatives. II. Comparison of the Photoreactivity of Different Photoactivable Groups in the Tetrodotoxin Binding Site", CHEM. PHARM. BULL., (19900101), vol. 38, no. 4, pages 982 - 987, XP055043802 [A] 1-13 * Whole document; in particular chart 1 * DOI: http://dx.doi.org/10.1248/cpb.38.982 | Recherche internationale | [A]WO0242308 (NANNING MAPLE LEAF PHARMACEUTI [CN], et al); | [A]US6552191 (ZHOU MAOQING [CN], et al); | [T] - HANIFIN C. T., "The Chemical and Evolutionary Ecology of Tetrodotoxin (TTX) Toxicity in Terrestrial Vertebrates", MAR. DRUGS, (201008), pages 577 - 593, XP008154275 DOI: http://dx.doi.org/10.3390/md8030577 |