Extrait du Registre européen des brevets

Présentation générale: EP2470994

EP2470994 - AMÉLIORATIONS APPORTÉES À LA RÉPLICATION D'UNE BASE DE DONNÉES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
StatutAucune opposition formée dans le délai
Statut actualisé le  15.08.2014
Base de données mise à jour au 20.11.2019
Dernier événement   Tooltip12.10.2018Extinction du brevet dans un Etat contractant
Nouvel/nouveaux État(s): AL
publié le 14.11.2018  [2018/46]
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
THE CITY UNIVERSITY
Northampton Square
London EC1V 0HB / GB
[2012/27]
Inventeur(s)01 / POPOV, Peter Tonev
Centre for Software Reliability
City University
London
Northampton Square
London EC1V 0HB / GB
02 / STANKOVIC, Vladimir
Centre for Software Reliability
City University
London
Northampton Square
LondonEC1V 0HB / GB
 [2012/27]
Mandataire(s)Lawrence, Richard Anthony , et al
Keltie LLP
No.1 London Bridge
London SE1 9BA / GB
[N/P]
Précédent [2012/27]Lawrence, Richard Anthony , et al
Keltie LLP Fleet Place House 2 Fleet Place
London EC4M 7ET / GB
Numéro de la demande, date de dépôt10763407.313.08.2010
WO2010GB51347
Numéro de priorité, dateGB2009001481525.08.2009         Format original publié: GB 0914815
[2012/27]
Langue de dépôtEN
Langue de la procédureEN
PublicationType: A2  Demande sans rapport de recherche
N°:WO2011023979
Date:03.03.2011
Langue:EN
[2011/09]
Type: A2 Demande sans rapport de recherche 
N°:EP2470994
Date:04.07.2012
Langue:EN
La demande a été publiée par l'OMPI le 03.03.2011 dans une des langues officielles de l'OEB.
[2012/27]
Type: B1 Fascicule de brevet 
N°:EP2470994
Date:09.10.2013
Langue:EN
[2013/41]
Rapport(s) de rechercheRapport de recherche internationale - publié le:EP14.04.2011
ClassificationInternationale:G06F11/20
[2012/27]
Etats contractants désignésAL,   AT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2012/27]
Etats autorisant lextensionBAPas encore payé
MEPas encore payé
RSPas encore payé
TitreAllemand:VERBESSERUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DATENBANKREPLIKATIONEN[2012/27]
Anglais:IMPROVEMENTS RELATING TO DATABASE REPLICATION[2012/27]
Français:AMÉLIORATIONS APPORTÉES À LA RÉPLICATION D'UNE BASE DE DONNÉES[2012/27]
Entrée dans la phase régionale20.03.2012Taxe nationale de base payée 
20.03.2012Taxe(s) de désignation payée(s) 
20.03.2012Taxe d'examen payée 
Procédure d'examen20.03.2012Requête en examen déposée  [2012/27]
30.10.2012Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription)
25.02.2013Notification relative à l'intention de délivrer le brevet
24.06.2013Désaccord du demandeur à la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de l'examen quant au fond par l'OEB
24.06.2013Taxe de délivrance payée
24.06.2013Taxe publication/d‘impression payée
22.07.2013Notification relative à l'intention de délivrer le brevet
Demande(s) divisionnaire(s)La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est  25.02.2013
Opposition(s)10.07.2014Aucune opposition formée dans le délai imparti [2014/38]
Taxes payéesTaxe annuelle
31.08.2012Taxe annuelle Année du brevet 03
29.08.2013Taxe annuelle Année du brevet 04
Extinctions durant la phase d’opposition  TooltipHU13.08.2010
AL09.10.2013
AT09.10.2013
BE09.10.2013
BG09.10.2013
CY09.10.2013
CZ09.10.2013
DK09.10.2013
EE09.10.2013
ES09.10.2013
FI09.10.2013
HR09.10.2013
IT09.10.2013
LT09.10.2013
LV09.10.2013
MC09.10.2013
MK09.10.2013
MT09.10.2013
NL09.10.2013
PL09.10.2013
RO09.10.2013
SE09.10.2013
SI09.10.2013
SK09.10.2013
SM09.10.2013
TR09.10.2013
NO09.01.2014
GR10.01.2014
IS09.02.2014
PT10.02.2014
[2018/46]
Précédent [2018/30]HU13.08.2010
AT09.10.2013
BE09.10.2013
BG09.10.2013
CY09.10.2013
CZ09.10.2013
DK09.10.2013
EE09.10.2013
ES09.10.2013
FI09.10.2013
HR09.10.2013
IT09.10.2013
LT09.10.2013
LV09.10.2013
MC09.10.2013
MK09.10.2013
MT09.10.2013
NL09.10.2013
PL09.10.2013
RO09.10.2013
SE09.10.2013
SI09.10.2013
SK09.10.2013
SM09.10.2013
TR09.10.2013
NO09.01.2014
GR10.01.2014
IS09.02.2014
PT10.02.2014
Précédent [2016/33]HU13.08.2010
AT09.10.2013
BE09.10.2013
BG09.10.2013
CY09.10.2013
CZ09.10.2013
DK09.10.2013
EE09.10.2013
ES09.10.2013
FI09.10.2013
HR09.10.2013
IT09.10.2013
LT09.10.2013
LV09.10.2013
MC09.10.2013
MT09.10.2013
NL09.10.2013
PL09.10.2013
RO09.10.2013
SE09.10.2013
SI09.10.2013
SK09.10.2013
SM09.10.2013
TR09.10.2013
NO09.01.2014
GR10.01.2014
IS09.02.2014
PT10.02.2014
Précédent [2016/32]HU13.08.2010
AT09.10.2013
BE09.10.2013
BG09.10.2013
CY09.10.2013
CZ09.10.2013
DK09.10.2013
EE09.10.2013
ES09.10.2013
FI09.10.2013
HR09.10.2013
IT09.10.2013
LT09.10.2013
LV09.10.2013
MC09.10.2013
MT09.10.2013
NL09.10.2013
PL09.10.2013
RO09.10.2013
SE09.10.2013
SI09.10.2013
SK09.10.2013
SM09.10.2013
NO09.01.2014
GR10.01.2014
IS09.02.2014
PT10.02.2014
Précédent [2016/28]AT09.10.2013
BE09.10.2013
BG09.10.2013
CY09.10.2013
CZ09.10.2013
DK09.10.2013
EE09.10.2013
ES09.10.2013
FI09.10.2013
HR09.10.2013
IT09.10.2013
LT09.10.2013
LV09.10.2013
MC09.10.2013
MT09.10.2013
NL09.10.2013
PL09.10.2013
RO09.10.2013
SE09.10.2013
SI09.10.2013
SK09.10.2013
SM09.10.2013
NO09.01.2014
GR10.01.2014
IS09.02.2014
PT10.02.2014
Précédent [2016/22]AT09.10.2013
BE09.10.2013
CY09.10.2013
CZ09.10.2013
DK09.10.2013
EE09.10.2013
ES09.10.2013
FI09.10.2013
HR09.10.2013
IT09.10.2013
LT09.10.2013
LV09.10.2013
MC09.10.2013
NL09.10.2013
PL09.10.2013
RO09.10.2013
SE09.10.2013
SI09.10.2013
SK09.10.2013
SM09.10.2013
NO09.01.2014
IS09.02.2014
PT10.02.2014
Précédent [2015/18]AT09.10.2013
BE09.10.2013
CY09.10.2013
CZ09.10.2013
DK09.10.2013
EE09.10.2013
ES09.10.2013
FI09.10.2013
HR09.10.2013
IT09.10.2013
LT09.10.2013
LV09.10.2013
MC09.10.2013
NL09.10.2013
PL09.10.2013
RO09.10.2013
SE09.10.2013
SI09.10.2013
SK09.10.2013
NO09.01.2014
IS09.02.2014
PT10.02.2014
Précédent [2014/41]AT09.10.2013
BE09.10.2013
CY09.10.2013
CZ09.10.2013
DK09.10.2013
EE09.10.2013
ES09.10.2013
FI09.10.2013
HR09.10.2013
IT09.10.2013
LT09.10.2013
LV09.10.2013
NL09.10.2013
PL09.10.2013
RO09.10.2013
SE09.10.2013
SI09.10.2013
SK09.10.2013
NO09.01.2014
IS09.02.2014
PT10.02.2014
Précédent [2014/38]AT09.10.2013
BE09.10.2013
CY09.10.2013
CZ09.10.2013
EE09.10.2013
ES09.10.2013
FI09.10.2013
HR09.10.2013
IT09.10.2013
LT09.10.2013
LV09.10.2013
NL09.10.2013
PL09.10.2013
RO09.10.2013
SE09.10.2013
SI09.10.2013
SK09.10.2013
NO09.01.2014
IS09.02.2014
PT10.02.2014
Précédent [2014/37]AT09.10.2013
BE09.10.2013
CY09.10.2013
CZ09.10.2013
EE09.10.2013
ES09.10.2013
FI09.10.2013
HR09.10.2013
LT09.10.2013
LV09.10.2013
NL09.10.2013
PL09.10.2013
RO09.10.2013
SE09.10.2013
SI09.10.2013
SK09.10.2013
NO09.01.2014
IS09.02.2014
PT10.02.2014
Précédent [2014/36]AT09.10.2013
BE09.10.2013
CY09.10.2013
EE09.10.2013
ES09.10.2013
FI09.10.2013
HR09.10.2013
LT09.10.2013
LV09.10.2013
NL09.10.2013
PL09.10.2013
SE09.10.2013
SI09.10.2013
NO09.01.2014
IS09.02.2014
PT10.02.2014
Précédent [2014/28]AT09.10.2013
BE09.10.2013
CY09.10.2013
ES09.10.2013
FI09.10.2013
HR09.10.2013
LT09.10.2013
LV09.10.2013
NL09.10.2013
PL09.10.2013
SE09.10.2013
SI09.10.2013
NO09.01.2014
IS09.02.2014
PT10.02.2014
Précédent [2014/26]AT09.10.2013
BE09.10.2013
CY09.10.2013
ES09.10.2013
FI09.10.2013
HR09.10.2013
LT09.10.2013
LV09.10.2013
NL09.10.2013
PL09.10.2013
SE09.10.2013
SI09.10.2013
NO09.01.2014
IS09.02.2014
Précédent [2014/25]AT09.10.2013
BE09.10.2013
ES09.10.2013
FI09.10.2013
HR09.10.2013
LT09.10.2013
LV09.10.2013
NL09.10.2013
PL09.10.2013
SE09.10.2013
SI09.10.2013
NO09.01.2014
IS09.02.2014
Précédent [2014/24]AT09.10.2013
BE09.10.2013
ES09.10.2013
FI09.10.2013
HR09.10.2013
LT09.10.2013
NL09.10.2013
PL09.10.2013
SE09.10.2013
SI09.10.2013
NO09.01.2014
IS09.02.2014
Précédent [2014/23]BE09.10.2013
FI09.10.2013
HR09.10.2013
LT09.10.2013
NL09.10.2013
SE09.10.2013
SI09.10.2013
NO09.01.2014
IS09.02.2014
Précédent [2014/22]FI09.10.2013
LT09.10.2013
NL09.10.2013
SE09.10.2013
SI09.10.2013
NO09.01.2014
Précédent [2014/20]LT09.10.2013
SI09.10.2013
NO09.01.2014
Précédent [2014/12]SI09.10.2013
Cité dansRecherche internationale[A]EP1349085  (ITI INC [US]) [A] 1-29 * paragraphs [0004] , [0005] , [0023] , [0113] , [0114] , [0117] , [0121] - [0139] - [0187] , [0188] - [0199] - [0205] - [0254] * * figures 2a,2b,5a,5b,8 *
 [A]  - ELNIKETY S ET AL, "Database Replication Using Generalized Snapshot Isolation", RELIABLE DISTRIBUTED SYSTEMS, 2005. SRDS 2005. 24TH IEEE SYMPOSIUM ON ORLANDO, FL, USA 26-28 OCT. 2005, PISCATAWAY, NJ, USA,IEEE, (20051026), ISBN 978-0-7695-2463-4, pages 73 - 84, XP010854120 [A] 1-29 * abstract * * paragraphs [001.] , [01.1] , [01.2] , [01.3] , [02.2] , [0003] , [06.1] , [06.2] , [07.2] , [07.3] *
par le demandeurEP1349085
    - "Database Replication Using Generalized Snapshot Isolation", ELNIKETY, S.; W. ZWAENEPOEL ET AL., Proceedings of the 24th IEEE Symposium on Reliable Distributed Systems (SRDS'05, IEEE COMPUTER SOCIETY, (2005), pages 73 - 84
    - FEKETE, A.; E. O'NEIL ET AL., "A read-only transaction anomaly under snapshot isolation", ACM SIGMOD RECORD, (2004), vol. 33, no. 3, pages 12 - 14
    - HADZILACOS, V.; S. TOUEG, Fault-tolerant broadcast and related problems, ADDISON-WESLEY, (1993), pages 97 - 145
    - JIMENEZ-PERIS, R.; M. PATINO-MARTINEZ, "D5: Transaction Support", ADAPT MIDDLEWARE TECHNOLOGIES FOR ADAPTIVE AND COMPOSABLE DISTRIBUTED COMPONENTS, (2003), page 20
    - KEMME, B., "Database Replication fo Clusters of Workstations", SWISS FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, (2000), page 145
    - LAMPORT, L.; R. SHOSTAK ET AL., "The Byzantine Generals Problem", ACM TRANSACTIONS ON PROGRAMMING LANGUAGES AND SYSTEMS (TOPLAS, (1982), vol. 4, no. 3, pages 382 - 401
    - PATINO-MARTINEZ, M.; R. JIMENEZ-PERIS ET AL., "MIDDLE-R: Consistent database replication at the middleware level", ACM TRANSACTIONS ON COMPUTER SYSTEMS (TOCS), (2005), vol. 23, no. 4, pages 375 - 423
    - "Detecting and Tolerating Byzantine Faults in Database Systems", VANDIVER, B., Programming Methodology Group, MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, (2008), page 176