EP2514131 - PROCÉDÉ ET AGENCEMENT POUR RECONFIGURER LA CORRESPONDANCE ENTRE LE CHAMP INDICATEUR DE PORTEUSE ET LA PORTEUSE DE COMPOSANT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 16.09.2022 Base de données mise à jour au 23.04.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 08.10.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 06.06.2021 | Dernier événement Tooltip | 19.04.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CY | publié le 22.05.2024 [2024/21] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 164 83 Stockholm / SE | [2021/45] |
Précédent [2012/43] | Pour tous les Etats désignés Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 164 83 Stockholm / SE | Inventeur(s) | 01 /
LARSSON, Daniel Storgatan 50 S-171 52 Solna / SE | 02 /
BALDEMAIR, Robert Ängkärrsgatan 3 S-171 70 Solna / SE | 03 /
GERSTENBERGER, Dirk Birger Jarlsgatan 113 C S-113 56 Stockholm / SE | 04 /
PARKVALL, Stefan Västmannagatan 53 S-113 25 Stockholm / SE | [2012/43] | Mandataire(s) | Ericsson Patent Development Torshamnsgatan 21-23 164 80 Stockholm / SE | [2021/45] |
Précédent [2012/43] | Kühn, Friedrich Heinrich Ericsson AB Patent Unit Kista RAN 1 Torshamnsgatan 23 164 80 Stockholm / SE | Numéro de la demande, date de dépôt | 10776839.2 | 20.09.2010 | [2021/45] | WO2010SE51005 | Numéro de priorité, date | US20090286138P | 14.12.2009 Format original publié: US 286138 P | [2012/43] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2011075037 | Date: | 23.06.2011 | Langue: | EN | [2011/25] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2514131 | Date: | 24.10.2012 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 23.06.2011, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2012/43] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2514131 | Date: | 10.11.2021 | Langue: | EN | [2021/45] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 23.06.2011 | Classification | IPC: | H04L5/00 | [2012/43] | CPC: |
H04L5/0064 (EP,US);
H04W72/0453 (US);
H04L27/2601 (US);
H04L5/0094 (EP,US);
H04L5/0096 (EP,US);
H04W72/23 (US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/43] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND ANORDNUNG ZUR NEUKONFIGURIERUNG DER ZUORDNUNG EINES TRÄGERINDIKATORFELDES ZU EINEM KOMPONENTENTRÄGER | [2012/43] | Anglais: | METHOD AND ARRANGEMENT FOR RECONFIGURING MAPPING OF CARRIER INDICATOR FIELD TO COMPONENT CARRIER | [2021/23] | Français: | PROCÉDÉ ET AGENCEMENT POUR RECONFIGURER LA CORRESPONDANCE ENTRE LE CHAMP INDICATEUR DE PORTEUSE ET LA PORTEUSE DE COMPOSANT | [2012/43] |
Précédent [2012/43] | METHOD AND ARRANGEMENT FOR RECONFIGURING MAPPING OF CARRIER INDICATOR FILED TO COMPONENT CARRIER | Entrée dans la phase régionale | 05.07.2012 | Taxe nationale de base payée | 05.07.2012 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 05.07.2012 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 11.10.2011 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 05.07.2012 | Requête en examen déposée [2012/43] | 06.02.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 24.06.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.10.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.02.2018 | Date des procédures orales | 09.03.2018 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font {1} | 09.03.2018 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | 07.06.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.10.2021 | Taxe de délivrance payée | 04.10.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 04.10.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Recours après examen | 04.05.2018 | Recours reçu No. T1786/18 | 18.06.2018 | Mémoire exposant les motifs du recours remis | 15.01.2021 | Résultat de la procédure de recours : renvoy pour délivrance | 23.02.2021 | Envoi de la décision de la Chambre de recours | 15.01.2021 | Date des procédures orales | Demande(s) divisionnaire(s) | EP18170736.5 / EP3396889 | EP21206937.1 / EP3975464 | EP24162761.1 / EP4358461 | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 24.06.2016 | Opposition(s) | 11.08.2022 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/42] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.09.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.09.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.09.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.09.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 27.09.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 27.09.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 27.09.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 27.09.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 28.09.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 27.09.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 12 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 20.09.2010 | AL | 10.11.2021 | CY | 10.11.2021 | CZ | 10.11.2021 | EE | 10.11.2021 | FI | 10.11.2021 | HR | 10.11.2021 | LT | 10.11.2021 | LV | 10.11.2021 | MC | 10.11.2021 | RO | 10.11.2021 | SI | 10.11.2021 | SK | 10.11.2021 | SM | 10.11.2021 | BG | 10.02.2022 | IS | 10.03.2022 | [2024/21] |
Précédent [2024/18] | HU | 20.09.2010 | |
AL | 10.11.2021 | ||
CZ | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
MC | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
SI | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
Précédent [2023/22] | AL | 10.11.2021 | |
CZ | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
MC | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
SI | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
Précédent [2023/01] | AL | 10.11.2021 | |
CZ | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
SI | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
Précédent [2022/49] | AL | 10.11.2021 | |
CZ | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
Précédent [2022/35] | CZ | 10.11.2021 | |
EE | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
Précédent [2022/34] | EE | 10.11.2021 | |
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
Précédent [2022/33] | FI | 10.11.2021 | |
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
Précédent [2022/24] | FI | 10.11.2021 | |
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
Précédent [2022/22] | FI | 10.11.2021 | |
LT | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
Précédent [2022/19] | BG | 10.02.2022 | Cité dans | Recherche internationale | [XI] - PHILIPS, "PDCCH design and monitoring set for carrier aggregation", 3GPP DRAFT; R1-094990, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, (20091109), no. Jeju; 20091109, XP050389344 [X] 1,5,7,11 * the whole document * [I] 2-4,6,8-10,12 | [XI] - NOKIA ET AL, "Carrier aggregation configurations and DL/UL linkage", 3GPP DRAFT; R1-094642, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, (20091109), no. Jeju; 20091109, XP050389048 [X] 1,5,7,11 * the whole document * [I] 2-4,6,8-10,12 | [I] - CATT, "Carrier activation and de-activation", 3GPP DRAFT; R2-096502, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, (20091109), no. Jeju; 20091109, XP050391089 [I] 1-12 * the whole document * | [I] - NOKIA SIEMENS NETWORKS ET AL, "Autonomous CC selection for heterogeneous environments", 3GPP DRAFT; R1-094659_ACCS_HETNET_V02, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, (20091109), no. Jeju; 20091109, XP050389064 [I] 1-12 * the whole document * | [I] - NOKIA CORPORATION ET AL, "Basic CC configuration in Carrier Aggregation", 3GPP DRAFT; R2-096812, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, (20091109), no. Jeju; 20091109, XP050391263 [I] 1-12 * the whole document * | [A] - CATT ET AL, "Design of DL Control Channel for LTE-A with Carrier Aggregation", 3GPP DRAFT; R1-092785, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, (20090624), no. Los Angeles, USA; 20090624, XP050351239 [A] 1-12 * the whole document * | Examen | - ALCATEL-LUCENT, "Component carrier indication for bandwidth extension in LTE-A", 3GPP DRAFT; R1-093362, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, (20090819), no. Shenzhen, China; 20090819, XP050351664 |