EP2446556 - APPAREIL ET PROCÉDÉ POUR ACTIVER UN MODE VEILLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 13.11.2015 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.11.2015 | Demande réputée retirée | publié le 16.12.2015 [2015/51] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LG Electronics Inc. 20, Yeouido-dong Yeongdeungpo-gu Seoul 150-721 / KR | [N/P] |
Précédent [2012/18] | Pour tous les Etats désignés LG Electronics Inc. 20, Yeouido-dong Yeongdeungpo-gu Seoul 150-721 / KR | Inventeur(s) | 01 /
PARK, Giwon 533 Hogye-Dong Dongan-Gu Anyang Gyeonggi-Do 431-080 / KR | 02 /
KIM, Yongho 533 Hogye-Dong Dongan-Gu Anyang Gyeonggi-Do 431-080 / KR | 03 /
RYU, Kiseon 533 Hogye-Dong Dongan-Gu Anyang Gyeonggi-Do 431-080 / KR | [2012/18] | Mandataire(s) | Katérle, Axel Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte PartG mbB Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | [N/P] |
Précédent [2012/18] | Katérle, Axel Wuesthoff & Wuesthoff Patent- und Rechtsanwälte Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 10792345.0 | 24.06.2010 | WO2010KR04115 | Numéro de priorité, date | US20090220586P | 26.06.2009 Format original publié: US 220586 P | US20090222907P | 02.07.2009 Format original publié: US 222907 P | US20090223681P | 07.07.2009 Format original publié: US 223681 P | KR20090107726 | 09.11.2009 Format original publié: KR 20090107726 | US20090241032P | 10.09.2009 Format original publié: US 241032 P | US20090244836P | 22.09.2009 Format original publié: US 244836 P | [2012/18] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2010151063 | Date: | 29.12.2010 | Langue: | EN | [2010/52] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2446556 | Date: | 02.05.2012 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 29.12.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2012/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 14.04.2011 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.11.2014 | Classification | IPC: | H04B7/26, H04W52/02, H04W76/04 | [2014/49] | CPC: |
H04W52/0235 (EP,US);
H04W52/02 (KR);
H04W76/28 (EP,US);
Y02D30/70 (EP,US)
|
Précédent IPC [2012/18] | H04B7/26, H04W52/02 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/18] | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG UND VERFAHREN FÜR SCHLAFMODUSBETRIEB | [2012/18] | Anglais: | APPARATUS AND METHOD FOR OPERATING SLEEP MODE | [2012/18] | Français: | APPAREIL ET PROCÉDÉ POUR ACTIVER UN MODE VEILLE | [2012/18] | Entrée dans la phase régionale | 18.11.2011 | Taxe nationale de base payée | 18.11.2011 | Taxe de recherche payée | 18.11.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 18.11.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 18.11.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 18.11.2011 | Requête en examen déposée [2012/18] | 02.06.2015 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2015/51] | 21.07.2015 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2015/51] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.06.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.06.2015 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US2007218939 (LIM HYOUNG-KYU [KR], et al) [X] 1,2 * paragraphs [0020] - [0039] - [0061] - [0085] - [0110] - [0126]; figures 3-5 *; | [A]KR20080049958 (KOREA ELECTRONICS TELECOMM [KR], et al) [A] 1,2 * abstract *; | [XP]WO2010003372 (MEDIATEK INC [CN], et al) [XP] 1,2 * paragraphs [0009] - [0012] - [0028] - [0033] * | Recherche internationale | [A]US2008182567 (ZHU HONGFEI [CN], et al); | [A]KR20080004836 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]); | [A]JP2003523696 (TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON); | [A]US2007296547 (PELLARIN FLORENT [FR], et al) |