EP2472716 - DISPOSITIF DE DÉTECTION D'ANOMALIE POUR UN MOTEUR ÉLECTRIQUE SYNCHRONE À AIMANT PERMANENT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.07.2020 Base de données mise à jour au 23.04.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 07.06.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 21.03.2019 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Nissan Motor Co., Ltd. 2, Takara-cho Kanagawa-ku Yokohama-shi, Kanagawa 221-0023 / JP | Pour tous les Etats désignés Meidensha Corporation 2-1-1, Osaki Shinagawa-ku Tokyo 141-6029 / JP | [N/P] |
Précédent [2019/22] | Pour tous les Etats désignés Nissan Motor Co., Ltd. 2, Takara-cho Kanagawa-ku Yokohama-shi, Kanagawa 221-0023 / JP | ||
Pour tous les Etats désignés Meidensha Corporation 2-1-1, Osaki Shinagawa-ku Tokyo 141-6029 / JP | |||
Précédent [2012/27] | Pour tous les Etats désignés Nissan Motor Co., Ltd. 2, Takara-cho Kanagawa-ku Yokohama-shi, Kanagawa 221-0023 / JP | ||
Pour tous les Etats désignés Meidensha Corporation 1-1, Osaki 2-chome Shinagawa-ku Tokyo 141-6029 / JP | Inventeur(s) | 01 /
TANIMOTO, Tsutomu c/o Nissan Motor Co., Ltd. IP department 1-1 Morinosatoaoyama Atsugi-shi Kanagawa 243-0123 / JP | 02 /
IMAZU, Tomoya c/o Nissan Motor Co., Ltd. IP department 1-1 Morinosatoaoyama Atsugi-shi Kanagawa 243-0123 / JP | 03 /
NAKANO, Yoshinori c/o Meidensha Corporation 2-1-1,Osaki 2 chome Shinagawa-ku Tokyo 141-6029 / JP | [2019/28] |
Précédent [2019/22] | 01 /
TANIMOTO, Tsutomu c/o Nissan Motor Co., Ltd. IP department 1-1 Morinosatoaoyama Atsugi-shi Kanagawa 243-0123 / JP | ||
02 /
IMAZU, Tomoya c/o Nissan Motor Co., Ltd. IP department 1-1 Morinosatoaoyama Atsugi-shi Kanagawa 243-0123 / JP | |||
03 /
NAKANO, Yoshinori c/o Meidensha Corporation 2-1-1,Osaki 2 chome Shinagawa-ku Tokyo 141-6029 / JP | |||
Précédent [2012/27] | 01 /
TANIMOTO, Tsutomu c/o Nissan Motor Co. Ltd., IP department 1-1 Morinosatoaoyama Atsugi-shi Kanagawa 243-0123 / JP | ||
02 /
IMAZU, Tomoya c/o Nissan Motor Co. Ltd., IP department 1-1 Morinosatoaoyama Atsugi-shi Kanagawa 243-0123 / JP | |||
03 /
NAKANO, Yoshinori c/o Meidensha Corporation 2-1-1-Osaki Shinagawa-ku Tokyo 141-6029 / JP | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [2019/28] |
Précédent [2012/27] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 10811984.3 | 27.08.2010 | [2019/28] | WO2010JP64554 | Numéro de priorité, date | JP20090198041 | 28.08.2009 Format original publié: JP 2009198041 | [2012/27] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2011024935 | Date: | 03.03.2011 | Langue: | JA | [2011/09] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2472716 | Date: | 04.07.2012 | Langue: | EN | [2012/27] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2472716 | Date: | 10.07.2019 | Langue: | EN | [2019/28] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 03.03.2011 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.04.2017 | Classification | IPC: | H02P5/74, H02P21/00, H02P27/04, H02P29/66, H02P5/50, H02P6/04, H02P21/14, B60L3/00 | [2017/21] | CPC: |
H02P5/50 (EP,US);
B60L3/0061 (EP,US);
H02P21/14 (EP,US);
H02P29/662 (EP,US);
H02P6/04 (EP);
B60L2220/14 (EP,US);
Y02T10/64 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [2012/27] | H02P5/74, H02P21/00, H02P27/04 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/27] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | STÖRUNGSERKENNUNGSVORRICHTUNG FÜR EINEN SYNCHRONEN PERMANENTMAGNETELEKTROMOTOR | [2012/27] | Anglais: | ANOMALY DETECTION DEVICE FOR A PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS ELECTRIC MOTOR | [2012/27] | Français: | DISPOSITIF DE DÉTECTION D'ANOMALIE POUR UN MOTEUR ÉLECTRIQUE SYNCHRONE À AIMANT PERMANENT | [2012/27] | Entrée dans la phase régionale | 27.02.2012 | Traduction produite | 27.02.2012 | Taxe nationale de base payée | 27.02.2012 | Taxe de recherche payée | 27.02.2012 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 27.02.2012 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 27.02.2012 | Requête en examen déposée [2012/27] | 07.11.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 22.03.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 31.05.2019 | Taxe de délivrance payée | 31.05.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 31.05.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 22.03.2019 | Opposition(s) | 03.06.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/32] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.08.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.08.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.08.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 26.08.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 29.08.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 29.08.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 28.08.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 27.08.2010 | AL | 10.07.2019 | AT | 10.07.2019 | CY | 10.07.2019 | CZ | 10.07.2019 | DK | 10.07.2019 | EE | 10.07.2019 | ES | 10.07.2019 | FI | 10.07.2019 | HR | 10.07.2019 | IT | 10.07.2019 | LT | 10.07.2019 | LV | 10.07.2019 | MC | 10.07.2019 | MK | 10.07.2019 | MT | 10.07.2019 | NL | 10.07.2019 | PL | 10.07.2019 | RO | 10.07.2019 | SE | 10.07.2019 | SI | 10.07.2019 | SK | 10.07.2019 | SM | 10.07.2019 | TR | 10.07.2019 | IE | 27.08.2019 | LU | 27.08.2019 | BE | 31.08.2019 | CH | 31.08.2019 | LI | 31.08.2019 | BG | 10.10.2019 | NO | 10.10.2019 | GR | 11.10.2019 | IS | 10.11.2019 | PT | 11.11.2019 | [2022/31] |
Précédent [2021/34] | HU | 27.08.2010 | |
AL | 10.07.2019 | ||
AT | 10.07.2019 | ||
CY | 10.07.2019 | ||
CZ | 10.07.2019 | ||
DK | 10.07.2019 | ||
EE | 10.07.2019 | ||
ES | 10.07.2019 | ||
FI | 10.07.2019 | ||
HR | 10.07.2019 | ||
IT | 10.07.2019 | ||
LT | 10.07.2019 | ||
LV | 10.07.2019 | ||
MC | 10.07.2019 | ||
MT | 10.07.2019 | ||
NL | 10.07.2019 | ||
PL | 10.07.2019 | ||
RO | 10.07.2019 | ||
SE | 10.07.2019 | ||
SI | 10.07.2019 | ||
SK | 10.07.2019 | ||
SM | 10.07.2019 | ||
TR | 10.07.2019 | ||
IE | 27.08.2019 | ||
LU | 27.08.2019 | ||
BE | 31.08.2019 | ||
CH | 31.08.2019 | ||
LI | 31.08.2019 | ||
BG | 10.10.2019 | ||
NO | 10.10.2019 | ||
GR | 11.10.2019 | ||
IS | 10.11.2019 | ||
PT | 11.11.2019 | ||
Précédent [2021/32] | HU | 27.08.2010 | |
AL | 10.07.2019 | ||
AT | 10.07.2019 | ||
CY | 10.07.2019 | ||
CZ | 10.07.2019 | ||
DK | 10.07.2019 | ||
EE | 10.07.2019 | ||
ES | 10.07.2019 | ||
FI | 10.07.2019 | ||
HR | 10.07.2019 | ||
IT | 10.07.2019 | ||
LT | 10.07.2019 | ||
LV | 10.07.2019 | ||
MC | 10.07.2019 | ||
NL | 10.07.2019 | ||
PL | 10.07.2019 | ||
RO | 10.07.2019 | ||
SE | 10.07.2019 | ||
SI | 10.07.2019 | ||
SK | 10.07.2019 | ||
SM | 10.07.2019 | ||
TR | 10.07.2019 | ||
IE | 27.08.2019 | ||
LU | 27.08.2019 | ||
BE | 31.08.2019 | ||
CH | 31.08.2019 | ||
LI | 31.08.2019 | ||
BG | 10.10.2019 | ||
NO | 10.10.2019 | ||
GR | 11.10.2019 | ||
IS | 10.11.2019 | ||
PT | 11.11.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 10.07.2019 | |
AT | 10.07.2019 | ||
CY | 10.07.2019 | ||
CZ | 10.07.2019 | ||
DK | 10.07.2019 | ||
EE | 10.07.2019 | ||
ES | 10.07.2019 | ||
FI | 10.07.2019 | ||
HR | 10.07.2019 | ||
IT | 10.07.2019 | ||
LT | 10.07.2019 | ||
LV | 10.07.2019 | ||
MC | 10.07.2019 | ||
NL | 10.07.2019 | ||
PL | 10.07.2019 | ||
RO | 10.07.2019 | ||
SE | 10.07.2019 | ||
SI | 10.07.2019 | ||
SK | 10.07.2019 | ||
SM | 10.07.2019 | ||
TR | 10.07.2019 | ||
IE | 27.08.2019 | ||
LU | 27.08.2019 | ||
BE | 31.08.2019 | ||
CH | 31.08.2019 | ||
LI | 31.08.2019 | ||
BG | 10.10.2019 | ||
NO | 10.10.2019 | ||
GR | 11.10.2019 | ||
IS | 10.11.2019 | ||
PT | 11.11.2019 | ||
Précédent [2020/37] | AL | 10.07.2019 | |
AT | 10.07.2019 | ||
CZ | 10.07.2019 | ||
DK | 10.07.2019 | ||
EE | 10.07.2019 | ||
ES | 10.07.2019 | ||
FI | 10.07.2019 | ||
HR | 10.07.2019 | ||
IT | 10.07.2019 | ||
LT | 10.07.2019 | ||
LV | 10.07.2019 | ||
MC | 10.07.2019 | ||
NL | 10.07.2019 | ||
PL | 10.07.2019 | ||
RO | 10.07.2019 | ||
SE | 10.07.2019 | ||
SI | 10.07.2019 | ||
SK | 10.07.2019 | ||
SM | 10.07.2019 | ||
TR | 10.07.2019 | ||
IE | 27.08.2019 | ||
LU | 27.08.2019 | ||
BE | 31.08.2019 | ||
CH | 31.08.2019 | ||
LI | 31.08.2019 | ||
BG | 10.10.2019 | ||
NO | 10.10.2019 | ||
GR | 11.10.2019 | ||
IS | 10.11.2019 | ||
PT | 11.11.2019 | ||
Précédent [2020/36] | AL | 10.07.2019 | |
AT | 10.07.2019 | ||
CZ | 10.07.2019 | ||
DK | 10.07.2019 | ||
EE | 10.07.2019 | ||
ES | 10.07.2019 | ||
FI | 10.07.2019 | ||
HR | 10.07.2019 | ||
IT | 10.07.2019 | ||
LT | 10.07.2019 | ||
LV | 10.07.2019 | ||
MC | 10.07.2019 | ||
NL | 10.07.2019 | ||
PL | 10.07.2019 | ||
RO | 10.07.2019 | ||
SE | 10.07.2019 | ||
SK | 10.07.2019 | ||
SM | 10.07.2019 | ||
TR | 10.07.2019 | ||
IE | 27.08.2019 | ||
LU | 27.08.2019 | ||
CH | 31.08.2019 | ||
LI | 31.08.2019 | ||
BG | 10.10.2019 | ||
NO | 10.10.2019 | ||
GR | 11.10.2019 | ||
IS | 10.11.2019 | ||
PT | 11.11.2019 | ||
Précédent [2020/27] | AL | 10.07.2019 | |
AT | 10.07.2019 | ||
CZ | 10.07.2019 | ||
DK | 10.07.2019 | ||
EE | 10.07.2019 | ||
ES | 10.07.2019 | ||
FI | 10.07.2019 | ||
HR | 10.07.2019 | ||
IT | 10.07.2019 | ||
LT | 10.07.2019 | ||
LV | 10.07.2019 | ||
MC | 10.07.2019 | ||
NL | 10.07.2019 | ||
PL | 10.07.2019 | ||
RO | 10.07.2019 | ||
SE | 10.07.2019 | ||
SK | 10.07.2019 | ||
SM | 10.07.2019 | ||
TR | 10.07.2019 | ||
LU | 27.08.2019 | ||
CH | 31.08.2019 | ||
LI | 31.08.2019 | ||
BG | 10.10.2019 | ||
NO | 10.10.2019 | ||
GR | 11.10.2019 | ||
PT | 11.11.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/25] | AL | 10.07.2019 | |
AT | 10.07.2019 | ||
CZ | 10.07.2019 | ||
DK | 10.07.2019 | ||
EE | 10.07.2019 | ||
ES | 10.07.2019 | ||
FI | 10.07.2019 | ||
HR | 10.07.2019 | ||
IT | 10.07.2019 | ||
LT | 10.07.2019 | ||
LV | 10.07.2019 | ||
MC | 10.07.2019 | ||
NL | 10.07.2019 | ||
PL | 10.07.2019 | ||
RO | 10.07.2019 | ||
SE | 10.07.2019 | ||
SK | 10.07.2019 | ||
TR | 10.07.2019 | ||
LU | 27.08.2019 | ||
CH | 31.08.2019 | ||
LI | 31.08.2019 | ||
BG | 10.10.2019 | ||
NO | 10.10.2019 | ||
GR | 11.10.2019 | ||
PT | 11.11.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/24] | AL | 10.07.2019 | |
AT | 10.07.2019 | ||
DK | 10.07.2019 | ||
EE | 10.07.2019 | ||
ES | 10.07.2019 | ||
FI | 10.07.2019 | ||
HR | 10.07.2019 | ||
IT | 10.07.2019 | ||
LT | 10.07.2019 | ||
LV | 10.07.2019 | ||
MC | 10.07.2019 | ||
NL | 10.07.2019 | ||
PL | 10.07.2019 | ||
RO | 10.07.2019 | ||
SE | 10.07.2019 | ||
TR | 10.07.2019 | ||
CH | 31.08.2019 | ||
LI | 31.08.2019 | ||
BG | 10.10.2019 | ||
NO | 10.10.2019 | ||
GR | 11.10.2019 | ||
PT | 11.11.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/23] | AL | 10.07.2019 | |
AT | 10.07.2019 | ||
DK | 10.07.2019 | ||
EE | 10.07.2019 | ||
ES | 10.07.2019 | ||
FI | 10.07.2019 | ||
HR | 10.07.2019 | ||
IT | 10.07.2019 | ||
LT | 10.07.2019 | ||
LV | 10.07.2019 | ||
NL | 10.07.2019 | ||
PL | 10.07.2019 | ||
RO | 10.07.2019 | ||
SE | 10.07.2019 | ||
TR | 10.07.2019 | ||
BG | 10.10.2019 | ||
NO | 10.10.2019 | ||
GR | 11.10.2019 | ||
IS | 10.11.2019 | ||
PT | 11.11.2019 | ||
Précédent [2020/22] | AL | 10.07.2019 | |
AT | 10.07.2019 | ||
DK | 10.07.2019 | ||
EE | 10.07.2019 | ||
ES | 10.07.2019 | ||
FI | 10.07.2019 | ||
HR | 10.07.2019 | ||
LT | 10.07.2019 | ||
LV | 10.07.2019 | ||
NL | 10.07.2019 | ||
SE | 10.07.2019 | ||
TR | 10.07.2019 | ||
BG | 10.10.2019 | ||
NO | 10.10.2019 | ||
GR | 11.10.2019 | ||
IS | 10.11.2019 | ||
PT | 11.11.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 10.07.2019 | |
AT | 10.07.2019 | ||
ES | 10.07.2019 | ||
FI | 10.07.2019 | ||
HR | 10.07.2019 | ||
LT | 10.07.2019 | ||
LV | 10.07.2019 | ||
NL | 10.07.2019 | ||
SE | 10.07.2019 | ||
TR | 10.07.2019 | ||
BG | 10.10.2019 | ||
NO | 10.10.2019 | ||
GR | 11.10.2019 | ||
IS | 10.11.2019 | ||
PT | 11.11.2019 | ||
Précédent [2020/15] | AL | 10.07.2019 | |
AT | 10.07.2019 | ||
ES | 10.07.2019 | ||
FI | 10.07.2019 | ||
HR | 10.07.2019 | ||
LT | 10.07.2019 | ||
LV | 10.07.2019 | ||
NL | 10.07.2019 | ||
SE | 10.07.2019 | ||
BG | 10.10.2019 | ||
NO | 10.10.2019 | ||
GR | 11.10.2019 | ||
IS | 10.11.2019 | ||
PT | 11.11.2019 | ||
Précédent [2020/12] | AT | 10.07.2019 | |
ES | 10.07.2019 | ||
FI | 10.07.2019 | ||
HR | 10.07.2019 | ||
LT | 10.07.2019 | ||
LV | 10.07.2019 | ||
NL | 10.07.2019 | ||
SE | 10.07.2019 | ||
BG | 10.10.2019 | ||
NO | 10.10.2019 | ||
GR | 11.10.2019 | ||
IS | 10.11.2019 | ||
PT | 11.11.2019 | ||
Précédent [2020/11] | AT | 10.07.2019 | |
ES | 10.07.2019 | ||
FI | 10.07.2019 | ||
HR | 10.07.2019 | ||
LT | 10.07.2019 | ||
LV | 10.07.2019 | ||
NL | 10.07.2019 | ||
SE | 10.07.2019 | ||
BG | 10.10.2019 | ||
NO | 10.10.2019 | ||
GR | 11.10.2019 | ||
PT | 11.11.2019 | ||
Précédent [2020/10] | AT | 10.07.2019 | |
FI | 10.07.2019 | ||
LT | 10.07.2019 | ||
NL | 10.07.2019 | ||
SE | 10.07.2019 | ||
BG | 10.10.2019 | ||
NO | 10.10.2019 | ||
PT | 11.11.2019 | ||
Précédent [2020/09] | FI | 10.07.2019 | |
LT | 10.07.2019 | ||
NL | 10.07.2019 | ||
NO | 10.10.2019 | ||
Précédent [2020/08] | LT | 10.07.2019 | |
NL | 10.07.2019 | ||
NO | 10.10.2019 | ||
Précédent [2020/07] | NL | 10.07.2019 | Citations: | Recherche | [A]JPH11356099 (NISSAN MOTOR) [A] 1-14 * abstract * * paragraphs 0002, 0019, 0048, 0053 and 0063 of the computer translation ** figure 4 *; | [A]JP2009072049 (TOSHIBA CORP) [A] 1-14 * abstract * * paragraphs [0011] , [ 29] * * figures 1, 3 * | Recherche internationale | [A]JP2004072931 (NISSAN MOTOR); | [A]JP2006014554 (TOYO ELECTRIC MFG CO LTD); | [A]JP2007274779 (AISIN AW CO) | par le demandeur | JP2002095300 | JP2009198041 |