EP2485556 - PROCÉDÉ ET ÉQUIPEMENT UTILISATEUR PERMETTANT D'ENVOYER UNE REQUÊTE DE PLANIFICATION DE RESSOURCES EN LIAISON MONTANTE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 14.03.2014 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 14.03.2014 | Demande réputée retirée | publié le 16.04.2014 [2014/16] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés China Academy of Telecommunications Technology 40, Xueyuan Road Haidian District Beijing 100191 / CN | [2012/32] | Inventeur(s) | 01 /
PAN, Xueming No. 29 Xueyuan Rd Haidian District Beijing 100083 / CN | 02 /
LI, Guoqing No. 29 Xueyuan Rd Haidian District Beijing 100083 / CN | 03 /
LIN, Yanan No. 29 Xueyuan Rd Haidian District Beijing 100083 / CN | [2012/32] | Mandataire(s) | Priori, Enrico, et al Cabinet Orès 36, rue de St. Pétersbourg 75008 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [2012/32] | Priori, Enrico, et al Cabinet Orès 36, rue de St. Pétersbourg F-75008 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 10819865.6 | 15.09.2010 | WO2010CN76933 | Numéro de priorité, date | CN20091235256 | 29.09.2009 Format original publié: CN200910235256 | [2012/32] | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2011038636 | Date: | 07.04.2011 | Langue: | ZH | [2011/14] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2485556 | Date: | 08.08.2012 | Langue: | EN | [2012/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 07.04.2011 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.03.2013 | Classification | IPC: | H04W72/12, H04W74/04 | [2012/32] | CPC: |
H04W28/18 (EP,US);
H04W72/23 (US);
H04L5/14 (US);
H04L5/1469 (US);
H04W72/21 (US);
H04W24/02 (EP,US);
H04W48/16 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/32] | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND BENUTZERVORRICHTUNG ZUR SENDUNG VON UPLINK-RESSOURCEN-PLANUNGSANFRAGEN | [2012/32] | Anglais: | METHOD AND USER EQUIPMENT FOR SENDING UPLINK RESOURCE SCHEDULING REQUEST | [2012/32] | Français: | PROCÉDÉ ET ÉQUIPEMENT UTILISATEUR PERMETTANT D'ENVOYER UNE REQUÊTE DE PLANIFICATION DE RESSOURCES EN LIAISON MONTANTE | [2012/32] | Entrée dans la phase régionale | 05.04.2012 | Traduction produite | 05.04.2012 | Taxe nationale de base payée | 05.04.2012 | Taxe de recherche payée | 05.04.2012 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 05.04.2012 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 05.04.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 05.04.2012 | Requête en examen déposée [2012/32] | 22.10.2013 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2014/16] | 26.11.2013 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2014/16] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.08.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.09.2013 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y] - "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical layer procedures (Release 8)", 3GPP STANDARD; 3GPP TS 36.213, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, (20090901), no. V8.8.0, pages 1 - 81, XP050377563 [Y] 1-15 * page 76, lines 1-9 * * table 10.1.5 * | [Y] - ERICSSON ET AL, "Latency improvement comparison", 3GPP DRAFT; R2-094825 (LATENCY IMPROVEMENTS COMPARISON), 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, (20090818), no. Shenzhen, China; 20090818, XP050352833 [Y] 1-15 * pages 1-2, paragraph 1 - paragraph 2 * | [Y] - ZTE, "Clarification of UE-specific time domain position for SR transmission", 3GPP DRAFT; R1-084646 CLARIFICATION OF UE-SPECIFIC TIME DOMAIN POSITION FOR SR TRANSMISSION, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, (20081118), no. Prague, Czech Republic; 20081118, XP050317876 [Y] 1-15 * page 5, lines 1-10 * * table 10.1.5 * | [Y] - INTERDIGITAL, "Contention Based UL Transmission foe Dormant to Active State Transition", 3GPP DRAFT; R2-094215, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, (20090818), no. Shenzhen, China; 20090818, XP050352484 [Y] 1-15 * pages 4-5, paragraph 2.2 * | [XP] - NOKIA SIEMENS NETWORKS ET AL, "Add shorter SR periodicity", 3GPP DRAFT; R1-095112_36213_CR0257R1_(REL-9)_ON SR PERIODICITY, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, (20091109), no. Jeju; 20091109, XP050389431 [XP] 1,6,11 * page 6, lines 9-15 * * table 10.1.5 * | Recherche internationale | [A]WO2007148932 (KOREA ELECTRONICS TELECOMM [KR], et al); | [A]CN101355788 (HUAWEI TECH CO LTD [CN]); | [A]CN101426271 (DATANG MOBILE COMM EQUIP CO [CN]); | [A]CN101489305 (DATANG MOBILE COMM EQUIP CO [CN]) |