EP2515669 - COMPOSITIONS D'ENROBAGE DU TYPE PARTICULAIRE, CONFISERIE ENROBÉE, ET PROCÉDÉS DE RÉALISATION ASSOCIÉS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 07.06.2019 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 29.06.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 19.02.2018 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 30.06.2017 | Dernier événement Tooltip | 03.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CY, MK | publié le 05.08.2020 [2020/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Intercontinental Great Brands LLC 100 Deforest Avenue East Hanover, NJ 07936 / US | Pour tous les Etats désignés Kent Gida Maddeleri Sanayii Ve Ticaret Anonim Sirketi Cayirova Mah.Ankara Asfalti Uzeri Istanbul Cad. No. 111 Gebze 41400 Kocaeli / TR | [2013/50] |
Précédent [2012/44] | Pour tous les Etats désignés Kraft Foods Global Brands LLC Three Lakes Drive Northfield, IL 60093 / US | ||
Pour tous les Etats désignés Kent Gida Maddeleri Sanayii Ve Ticaret Anonim Sirketi Cayirova Mah.Ankara Asfalti Uzeri Istanbul Cad. No. 111 Gebze 41400 Kocaeli / TR | Inventeur(s) | 01 /
ELEJALDE, Cesar Carlos 1 Village Court Randolph New Jersey 07869 / US | 02 /
TAHINCIOGLU, Edip Nidakule Degirmen sok.18 34742 Kozyatagi-Istanbul / TR | 03 /
LEVI, Albert Unigum Gida Maddeleri San. Tlc. A. S. Gebze org. San. Bölgesi Ihsandede Cad. 800 Sk. No. 805 41400 Gebze Kocaeli / TR | 04 /
BAKKAL, Burcu Birecik Kent Gida Maddeleri San.Ve Tic.A.S Cumhuriyet Mah.2253 Sokak No.11 41400 Gebze/Kocaeli / TR | [2013/03] |
Précédent [2012/44] | 01 /
ELEJALDE, Cesar Carlos 1 Village Court Randolph New Jersey 07869 / US | ||
02 /
TAHINCIOGLU, Edip Nidakule Degirmen sok.18 34742 Kozyatagi-Istanbul / TR | |||
03 /
LEVI, Albert Kent Gida Maddeleri San.Ve Tic.A.S Cumhuriyet Mah.2253 Sokak No.11 41400 Gebze/Kocaeli / TR | |||
04 /
BAKKAL, Burcu Birecik Kent Gida Maddeleri San.Ve Tic.A.S Cumhuriyet Mah.2253 Sokak No.11 41400 Gebze/Kocaeli / TR | Mandataire(s) | Appleyard Lees IP LLP 15 Clare Road Halifax HX1 2HY / GB | [2018/31] |
Précédent [2012/44] | Pidgeon, Robert John Appleyard Lees 15 Clare Road Halifax HX1 2HY / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 10842697.4 | 21.12.2010 | [2018/31] | WO2010US61403 | Numéro de priorité, date | US20090288405P | 21.12.2009 Format original publié: US 288405 P | [2012/44] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2011084760 | Date: | 14.07.2011 | Langue: | EN | [2011/28] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2515669 | Date: | 31.10.2012 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 14.07.2011, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2012/44] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2515669 | Date: | 01.08.2018 | Langue: | EN | [2018/31] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 17.11.2011 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.11.2014 | Classification | IPC: | A23L29/25, A23L29/30, A23G3/54, A23P20/12, A23G1/54 | [2018/09] | CPC: |
A23G1/54 (EP,US);
A23G3/54 (EP,US);
A23L29/25 (EP,US);
A23L29/37 (EP,US);
A23P20/12 (EP,US)
|
Précédent IPC [2015/01] | A23G3/50, A23G3/54, A23G1/54, A23L1/00, A23L1/053, A23L1/09 | ||
Précédent IPC [2012/44] | A23G3/50, A23G3/54 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/44] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | PARTIKELBESCHICHTUNGSZUSAMMENSETZUNG, BESCHICHTETE SÜSSWARE UND VERFAHREN ZU DEREN HERSTELLUNG | [2012/44] | Anglais: | PARTICULATE COATING COMPOSITIONS, COATED CONFECTIONERY, AND METHODS OF MAKING THE SAME | [2012/44] | Français: | COMPOSITIONS D'ENROBAGE DU TYPE PARTICULAIRE, CONFISERIE ENROBÉE, ET PROCÉDÉS DE RÉALISATION ASSOCIÉS | [2012/44] | Entrée dans la phase régionale | 03.07.2012 | Taxe nationale de base payée | 03.07.2012 | Taxe de recherche payée | 03.07.2012 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 03.07.2012 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 03.07.2012 | Requête en examen déposée [2012/44] | 30.04.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 03.07.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.08.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.09.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M01) | 29.09.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.11.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.12.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.02.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.06.2018 | Taxe de délivrance payée | 20.06.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 20.06.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP18185613.9 / EP3417714 | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 03.07.2017 | Opposition(s) | 03.05.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/28] | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.10.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.12.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.12.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.12.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 27.12.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 27.12.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 21.12.2010 | AL | 01.08.2018 | AT | 01.08.2018 | CY | 01.08.2018 | CZ | 01.08.2018 | DK | 01.08.2018 | EE | 01.08.2018 | FI | 01.08.2018 | HR | 01.08.2018 | LT | 01.08.2018 | LV | 01.08.2018 | MC | 01.08.2018 | MK | 01.08.2018 | NL | 01.08.2018 | PT | 01.08.2018 | RO | 01.08.2018 | RS | 01.08.2018 | SE | 01.08.2018 | SI | 01.08.2018 | SK | 01.08.2018 | SM | 01.08.2018 | TR | 01.08.2018 | BG | 01.11.2018 | NO | 01.11.2018 | GR | 02.11.2018 | IS | 01.12.2018 | IE | 21.12.2018 | LU | 21.12.2018 | MT | 21.12.2018 | BE | 31.12.2018 | CH | 31.12.2018 | LI | 31.12.2018 | [2020/31] |
Précédent [2020/30] | HU | 21.12.2010 | |
AL | 01.08.2018 | ||
AT | 01.08.2018 | ||
CZ | 01.08.2018 | ||
DK | 01.08.2018 | ||
EE | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
MC | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
PT | 01.08.2018 | ||
RO | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
SI | 01.08.2018 | ||
SK | 01.08.2018 | ||
SM | 01.08.2018 | ||
TR | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
IE | 21.12.2018 | ||
LU | 21.12.2018 | ||
MT | 21.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
CH | 31.12.2018 | ||
LI | 31.12.2018 | ||
Précédent [2020/27] | AL | 01.08.2018 | |
AT | 01.08.2018 | ||
CZ | 01.08.2018 | ||
DK | 01.08.2018 | ||
EE | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
MC | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
PT | 01.08.2018 | ||
RO | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
SI | 01.08.2018 | ||
SK | 01.08.2018 | ||
SM | 01.08.2018 | ||
TR | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
IE | 21.12.2018 | ||
LU | 21.12.2018 | ||
MT | 21.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
CH | 31.12.2018 | ||
LI | 31.12.2018 | ||
Précédent [2020/16] | AL | 01.08.2018 | |
AT | 01.08.2018 | ||
CZ | 01.08.2018 | ||
DK | 01.08.2018 | ||
EE | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
MC | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
RO | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
SI | 01.08.2018 | ||
SK | 01.08.2018 | ||
SM | 01.08.2018 | ||
TR | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
IE | 21.12.2018 | ||
LU | 21.12.2018 | ||
MT | 21.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
CH | 31.12.2018 | ||
LI | 31.12.2018 | ||
Précédent [2020/08] | AL | 01.08.2018 | |
AT | 01.08.2018 | ||
CZ | 01.08.2018 | ||
DK | 01.08.2018 | ||
EE | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
MC | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
RO | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
SI | 01.08.2018 | ||
SK | 01.08.2018 | ||
SM | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
IE | 21.12.2018 | ||
LU | 21.12.2018 | ||
MT | 21.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
CH | 31.12.2018 | ||
LI | 31.12.2018 | ||
Précédent [2020/04] | AL | 01.08.2018 | |
AT | 01.08.2018 | ||
CZ | 01.08.2018 | ||
DK | 01.08.2018 | ||
EE | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
MC | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
RO | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
SI | 01.08.2018 | ||
SK | 01.08.2018 | ||
SM | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
IE | 21.12.2018 | ||
LU | 21.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
CH | 31.12.2018 | ||
LI | 31.12.2018 | ||
Précédent [2019/51] | AL | 01.08.2018 | |
AT | 01.08.2018 | ||
CZ | 01.08.2018 | ||
DK | 01.08.2018 | ||
EE | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
MC | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
RO | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
SI | 01.08.2018 | ||
SK | 01.08.2018 | ||
SM | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
IE | 21.12.2018 | ||
LU | 21.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
Précédent [2019/48] | AL | 01.08.2018 | |
AT | 01.08.2018 | ||
CZ | 01.08.2018 | ||
DK | 01.08.2018 | ||
EE | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
MC | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
RO | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
SI | 01.08.2018 | ||
SK | 01.08.2018 | ||
SM | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
IE | 21.12.2018 | ||
LU | 21.12.2018 | ||
Précédent [2019/40] | AL | 01.08.2018 | |
AT | 01.08.2018 | ||
CZ | 01.08.2018 | ||
DK | 01.08.2018 | ||
EE | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
MC | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
RO | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
SI | 01.08.2018 | ||
SK | 01.08.2018 | ||
SM | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
LU | 21.12.2018 | ||
Précédent [2019/39] | AL | 01.08.2018 | |
AT | 01.08.2018 | ||
CZ | 01.08.2018 | ||
DK | 01.08.2018 | ||
EE | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
RO | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
SI | 01.08.2018 | ||
SK | 01.08.2018 | ||
SM | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
LU | 21.12.2018 | ||
Précédent [2019/37] | AL | 01.08.2018 | |
AT | 01.08.2018 | ||
CZ | 01.08.2018 | ||
DK | 01.08.2018 | ||
EE | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
RO | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
SI | 01.08.2018 | ||
SK | 01.08.2018 | ||
SM | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
Précédent [2019/26] | AL | 01.08.2018 | |
AT | 01.08.2018 | ||
CZ | 01.08.2018 | ||
DK | 01.08.2018 | ||
EE | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
RO | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
SK | 01.08.2018 | ||
SM | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
Précédent [2019/24] | AL | 01.08.2018 | |
AT | 01.08.2018 | ||
CZ | 01.08.2018 | ||
EE | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
RO | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
SK | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
Précédent [2019/22] | AL | 01.08.2018 | |
AT | 01.08.2018 | ||
CZ | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
RO | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
Précédent [2019/12] | AL | 01.08.2018 | |
AT | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
Précédent [2019/11] | AT | 01.08.2018 | |
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
Précédent [2019/10] | AT | 01.08.2018 | |
FI | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
Précédent [2019/09] | FI | 01.08.2018 | |
LT | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
Précédent [2019/08] | FI | 01.08.2018 | |
LT | 01.08.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
Précédent [2019/07] | LT | 01.08.2018 | Citations: | Recherche | [XI]US2009226493 (LOPEZ MICHEL [FR], et al) [X] 1,2,6,7,10,15 * example 8; claims 1-23 * [I] 1-15; | [I]WO2006122206 (CARROLL THOMAS J [US], et al) [I] 1-15 * examples 1,2; claims 1-43 *; | [XLI]WO2011084759 (KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC [US], et al) [X] 1-15 * the whole document * [L] 1-15 [I] ; | [I]US5571547 (SERPELLONI MICHEL [FR], et al) [I] 1-15 * the whole document * | Recherche internationale | [X]WO2004089113 (QUEST INT [NL], et al); | [X]WO0219987 (CHR HANSEN INC [US]); | [X]KR100304249B (ROQUETTE FRERES); | [A]US2009214700 (HASSLINGER BERND [DE], et al); | [A]US2009226493 (LOPEZ MICHEL [FR], et al); | [A]US2006099308 (ZUEHLKE JULIUS W [US], et al) | Examen | US3352689 | WO9507625 | US7115288 | EP0415656 | par le demandeur | US2009226493 | WO2006122206 |