EP2357061 - Procédé de démontage d'une bague fermement ajustée dans un alésage [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2011/33] | Procédé et dispositif de démontage d'une bague fermement ajustée dans un alésage | ||
[2017/48] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 08.02.2019 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 02.03.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 08.11.2017 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés AIRBUS OPERATIONS (S.A.S) 316, route de Bayonne 31060 Toulouse / FR | [2018/14] |
Précédent [2011/33] | Pour tous les Etats désignés AIRBUS OPERATIONS (S.A.S) 316, route de Bayonne 31060 Toulouse / FR | Inventeur(s) | 01 /
Caraoue, Frédéric 14, Clos Ambroise Paré 31170 Tournefeuille / FR | [2018/14] |
Précédent [2011/33] | 01 /
Caraoue, Frédéric 14, Clos Ambroise Paré 31170 Tournefeuille / FR | Mandataire(s) | Gicquel, Olivier Yves Gérard, et al Airbus Opérations (S.A.S) XIF - M0101/1 316, route de Bayonne 31060 Toulouse Cedex / FR | [N/P] |
Précédent [2018/14] | Gicquel, Olivier Yves Gérard, et al Airbus Opérations S.A.S. Intellectual Property Department 316, route de Bayonne ETRT - M0101/1 31060 Toulouse / FR | ||
Précédent [2014/02] | Gicquel, Olivier Yves Gérard, et al AIRBUS OPERATIONS (S.A.S.) ETRT - M0101/1 316, route de Bayonne 31060 Toulouse / FR | ||
Précédent [2013/47] | Sarraméa, Claude, et al Airbus Operations (SAS) ETRT M0101/1, 316, route de Bayonne 31060 Toulouse / FR | ||
Précédent [2011/33] | Fourcade, Emmanuelle SCHMIT CHRETIEN Parc de Basso Cambo 4, Rue Paul Mesplé 31100 Toulouse / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 11154160.3 | 11.02.2011 | [2011/33] | Numéro de priorité, date | FR20100051033 | 15.02.2010 Format original publié: FR 1051033 | [2011/33] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2357061 | Date: | 17.08.2011 | Langue: | FR | [2011/33] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2357061 | Date: | 30.03.2016 | Langue: | FR | [2016/13] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2357061 | Date: | 04.04.2018 | Langue: | FR | [2018/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.03.2016 | Classification | IPC: | B25B27/06, B23P11/02 | [2011/33] | CPC: |
B25B27/06 (EP);
B23P11/025 (EP);
B25B27/062 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/45] |
Précédent [2011/33] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | Verfahren zum Ausziehen eines in einer Bohrung mittels einer Presspassung festgelegten Rings | [2017/48] | Anglais: | Method for pulling out a ring which is seated with an interference fit in a bore | [2017/48] | Français: | Procédé de démontage d'une bague fermement ajustée dans un alésage | [2017/48] |
Précédent [2011/33] | Lagerauszieher zum Ausziehen eines in einer Bohrung mittels einer Presspassung festgelegten Rings und zugehöriges Verfahren | ||
Précédent [2011/33] | Bearing puller for pulling out a ring which is seated with an interference fit in a bore and respective method | ||
Précédent [2011/33] | Procédé et dispositif de démontage d'une bague fermement ajustée dans un alésage | Procédure d'examen | 15.09.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 30.09.2016 | Requête en examen déposée [2016/45] | 09.11.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 15.01.2018 | Taxe de délivrance payée | 15.01.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 15.01.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 09.11.2017 | Opposition(s) | 07.01.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/11] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.02.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.02.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.02.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 22.02.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 17.02.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 22.02.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 11.02.2011 | AL | 04.04.2018 | AT | 04.04.2018 | CY | 04.04.2018 | CZ | 04.04.2018 | DK | 04.04.2018 | EE | 04.04.2018 | ES | 04.04.2018 | FI | 04.04.2018 | HR | 04.04.2018 | IT | 04.04.2018 | LT | 04.04.2018 | LV | 04.04.2018 | MC | 04.04.2018 | MK | 04.04.2018 | MT | 04.04.2018 | NL | 04.04.2018 | PL | 04.04.2018 | RO | 04.04.2018 | RS | 04.04.2018 | SE | 04.04.2018 | SI | 04.04.2018 | SK | 04.04.2018 | SM | 04.04.2018 | TR | 04.04.2018 | BG | 04.07.2018 | NO | 04.07.2018 | GR | 05.07.2018 | IS | 04.08.2018 | PT | 06.08.2018 | [2022/31] |
Précédent [2021/32] | HU | 11.02.2011 | |
AL | 04.04.2018 | ||
AT | 04.04.2018 | ||
CY | 04.04.2018 | ||
CZ | 04.04.2018 | ||
DK | 04.04.2018 | ||
EE | 04.04.2018 | ||
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
HR | 04.04.2018 | ||
IT | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
LV | 04.04.2018 | ||
MC | 04.04.2018 | ||
MT | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
RO | 04.04.2018 | ||
RS | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
SI | 04.04.2018 | ||
SK | 04.04.2018 | ||
SM | 04.04.2018 | ||
TR | 04.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
NO | 04.07.2018 | ||
GR | 05.07.2018 | ||
IS | 04.08.2018 | ||
PT | 06.08.2018 | ||
Précédent [2021/31] | AL | 04.04.2018 | |
AT | 04.04.2018 | ||
CY | 04.04.2018 | ||
CZ | 04.04.2018 | ||
DK | 04.04.2018 | ||
EE | 04.04.2018 | ||
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
HR | 04.04.2018 | ||
IT | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
LV | 04.04.2018 | ||
MC | 04.04.2018 | ||
MT | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
RO | 04.04.2018 | ||
RS | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
SI | 04.04.2018 | ||
SK | 04.04.2018 | ||
SM | 04.04.2018 | ||
TR | 04.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
NO | 04.07.2018 | ||
GR | 05.07.2018 | ||
IS | 04.08.2018 | ||
PT | 06.08.2018 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 04.04.2018 | |
AT | 04.04.2018 | ||
CY | 04.04.2018 | ||
CZ | 04.04.2018 | ||
DK | 04.04.2018 | ||
EE | 04.04.2018 | ||
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
HR | 04.04.2018 | ||
IT | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
LV | 04.04.2018 | ||
MC | 04.04.2018 | ||
MT | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
RO | 04.04.2018 | ||
RS | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
SI | 04.04.2018 | ||
SK | 04.04.2018 | ||
SM | 04.04.2018 | ||
TR | 04.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
NO | 04.07.2018 | ||
GR | 05.07.2018 | ||
PT | 06.08.2018 | ||
Précédent [2020/29] | AL | 04.04.2018 | |
AT | 04.04.2018 | ||
CZ | 04.04.2018 | ||
DK | 04.04.2018 | ||
EE | 04.04.2018 | ||
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
HR | 04.04.2018 | ||
IT | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
LV | 04.04.2018 | ||
MC | 04.04.2018 | ||
MT | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
RO | 04.04.2018 | ||
RS | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
SI | 04.04.2018 | ||
SK | 04.04.2018 | ||
SM | 04.04.2018 | ||
TR | 04.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
NO | 04.07.2018 | ||
GR | 05.07.2018 | ||
PT | 06.08.2018 | ||
Précédent [2020/16] | AL | 04.04.2018 | |
AT | 04.04.2018 | ||
CZ | 04.04.2018 | ||
DK | 04.04.2018 | ||
EE | 04.04.2018 | ||
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
HR | 04.04.2018 | ||
IT | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
LV | 04.04.2018 | ||
MC | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
RO | 04.04.2018 | ||
RS | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
SI | 04.04.2018 | ||
SK | 04.04.2018 | ||
SM | 04.04.2018 | ||
TR | 04.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
NO | 04.07.2018 | ||
GR | 05.07.2018 | ||
PT | 06.08.2018 | ||
Précédent [2019/45] | AL | 04.04.2018 | |
AT | 04.04.2018 | ||
CZ | 04.04.2018 | ||
DK | 04.04.2018 | ||
EE | 04.04.2018 | ||
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
HR | 04.04.2018 | ||
IT | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
LV | 04.04.2018 | ||
MC | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
RO | 04.04.2018 | ||
RS | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
SI | 04.04.2018 | ||
SK | 04.04.2018 | ||
SM | 04.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
NO | 04.07.2018 | ||
GR | 05.07.2018 | ||
PT | 06.08.2018 | ||
Précédent [2019/26] | AL | 04.04.2018 | |
AT | 04.04.2018 | ||
CZ | 04.04.2018 | ||
DK | 04.04.2018 | ||
EE | 04.04.2018 | ||
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
HR | 04.04.2018 | ||
IT | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
LV | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
RO | 04.04.2018 | ||
RS | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
SI | 04.04.2018 | ||
SK | 04.04.2018 | ||
SM | 04.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
NO | 04.07.2018 | ||
GR | 05.07.2018 | ||
PT | 06.08.2018 | ||
Précédent [2019/12] | AL | 04.04.2018 | |
AT | 04.04.2018 | ||
CZ | 04.04.2018 | ||
DK | 04.04.2018 | ||
EE | 04.04.2018 | ||
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
HR | 04.04.2018 | ||
IT | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
LV | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
RO | 04.04.2018 | ||
RS | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
SK | 04.04.2018 | ||
SM | 04.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
NO | 04.07.2018 | ||
GR | 05.07.2018 | ||
PT | 06.08.2018 | ||
Précédent [2019/10] | AL | 04.04.2018 | |
AT | 04.04.2018 | ||
CZ | 04.04.2018 | ||
DK | 04.04.2018 | ||
EE | 04.04.2018 | ||
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
HR | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
LV | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
RO | 04.04.2018 | ||
RS | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
SK | 04.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
NO | 04.07.2018 | ||
GR | 05.07.2018 | ||
PT | 06.08.2018 | ||
Précédent [2019/09] | AL | 04.04.2018 | |
DK | 04.04.2018 | ||
EE | 04.04.2018 | ||
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
HR | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
LV | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
RS | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
NO | 04.07.2018 | ||
GR | 05.07.2018 | ||
PT | 06.08.2018 | ||
Précédent [2019/08] | AL | 04.04.2018 | |
DK | 04.04.2018 | ||
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
HR | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
LV | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
RS | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
NO | 04.07.2018 | ||
GR | 05.07.2018 | ||
PT | 06.08.2018 | ||
Précédent [2019/03] | AL | 04.04.2018 | |
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
HR | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
LV | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
RS | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
NO | 04.07.2018 | ||
GR | 05.07.2018 | ||
PT | 06.08.2018 | ||
Précédent [2018/52] | AL | 04.04.2018 | |
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
HR | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
LV | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
RS | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
NO | 04.07.2018 | ||
GR | 05.07.2018 | ||
Précédent [2018/51] | AL | 04.04.2018 | |
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
HR | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
LV | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
RS | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
NO | 04.07.2018 | ||
Précédent [2018/50] | AL | 04.04.2018 | |
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
HR | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
NO | 04.07.2018 | ||
Précédent [2018/49] | AL | 04.04.2018 | |
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
NO | 04.07.2018 | ||
Précédent [2018/47] | AL | 04.04.2018 | |
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
NO | 04.07.2018 | ||
Précédent [2018/46] | AL | 04.04.2018 | |
LT | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
NO | 04.07.2018 | ||
Précédent [2018/43] | NL | 04.04.2018 | Citations: | Recherche | [XA]US1980156 (EMRICK WILLIAM H) [X] 6,7 * page 1, lines 83-94 * * page 2, line 46 - page 3, line 132 * * page 4, line 144 - page 5, line 15 * * figures 1-7 * [A] 1; | [A]DE3907528 (SIEMENS AG [DE]) [A] 7 * column 3, lines 43-50 * * column 4, lines 42-58 * * figure 1 * |