|
17.05.2006 |
Document de priorité (transmis électroniquement) |
Recherche / Examen |
64 |
|
14.06.2011 |
Requête en délivrance d'un brevet européen (demande divisionnaire) |
Recherche / Examen |
4 |
|
14.06.2011 |
Lettre concernant des questions sur la recherche |
Recherche / Examen |
4 |
|
14.06.2011 |
Description |
Recherche / Examen |
79 |
|
14.06.2011 |
Accusé de réception de la transmission électronique de la requête en délivrance d'un brevet européen |
Recherche / Examen |
2 |
|
14.06.2011 |
Abrégé |
Recherche / Examen |
1 |
|
29.08.2011 |
Irrégularité dans la désignation d'inventeur |
Recherche / Examen |
1 |
|
08.11.2011 |
Questions concernant la demande |
Recherche / Examen |
2 |
|
08.11.2011 |
Désignation de l'inventeur |
Recherche / Examen |
2 |
|
08.11.2011 |
Revendications |
Recherche / Examen |
3 |
|
23.01.2012 |
Rapport de recherche européen |
Recherche / Examen |
3 |
|
23.01.2012 |
Avis relatif au rapport de recherche européenne |
Recherche / Examen |
1 |
|
23.01.2012 |
Notification relative à l'envoi du rapport de recherche européenne |
Recherche / Examen |
1 |
|
25.01.2012 |
Remboursement de taxes |
Recherche / Examen |
1 |
|
25.01.2012 |
Notification d'imminente publication |
Recherche / Examen |
2 |
|
27.02.2012 |
Rappel du délai de paiement de la taxe d'examen/ de désignation/de correction dans l'opinion écrite/modification |
Recherche / Examen |
2 |
|
22.08.2012 |
Réponse à l'opinion écrite établie par l'OEB |
Recherche / Examen |
3 |
|
10.04.2013 |
Notification de la division d'examen |
Recherche / Examen |
2 |
|
10.04.2013 |
Annexe à la notification |
Recherche / Examen |
1 |
|
06.06.2013 |
CDS mise à jour - modifications concernant le mandataire du demandeur (Association) |
Recherche / Examen |
1 |
|
05.08.2013 |
Requête en prorogation du délai de réponse à la notification de la division d'examen |
Recherche / Examen |
1 |
|
13.08.2013 |
Accord d'une prorogation de délai (procédure d'examen) |
Recherche / Examen |
1 |
|
21.10.2013 |
Requête en prorogation du délai de réponse à la notification de la division d'examen |
Recherche / Examen |
1 |
|
22.10.2013 |
Requête en prorogation du délai de réponse à la notification de la division d'examen |
Recherche / Examen |
1 |
|
24.10.2013 |
Accord d'une prorogation de délai (procédure d'examen) |
Recherche / Examen |
1 |
|
20.11.2013 |
Requête en prorogation du délai de réponse à la notification de la division d'examen |
Recherche / Examen |
1 |
|
21.11.2013 |
Requête en prorogation du délai de réponse à la notification de la division d'examen |
Recherche / Examen |
1 |
|
28.11.2013 |
Accord d'une prorogation de délai (procédure d'examen) |
Recherche / Examen |
1 |
|
17.12.2013 |
Réponse à la notification de la division d'examen |
Recherche / Examen |
2 |
|
17.12.2013 |
Description |
Recherche / Examen |
11 |
|
07.01.2015 |
Dépôt concernant un changement de représentant du demandeur |
Recherche / Examen |
1 |
|
12.03.2015 |
Dépôt concernant la représentation |
Recherche / Examen |
1 |
|
07.05.2015 |
Texte envisagé pour la délivrance |
Recherche / Examen |
82 |
|
07.05.2015 |
Intention de délivrance (signatures) |
Recherche / Examen |
1 |
|
07.05.2015 |
Notification concernant l'intention de délivrer un brevet européen |
Recherche / Examen |
5 |
|
07.05.2015 |
Données bibliographiques de la demande de brevet européen |
Recherche / Examen |
2 |
|
16.09.2015 |
Bordereau de règlement de taxes et frais |
Recherche / Examen |
1 |
|
16.09.2015 |
Traduction des revendications en allemand |
Recherche / Examen |
3 |
|
16.09.2015 |
Traduction des revendications en français |
Recherche / Examen |
3 |
|
16.09.2015 |
Soumission des traductions des revendications |
Recherche / Examen |
1 |
|
03.12.2015 |
Décision de délivrance d'un brevet européen |
Recherche / Examen |
2 |
|
30.12.2015 |
Envoi du certificat de brevet européen à la règle 74 CBE |
Recherche / Examen |
1 |
|
30.09.2016 |
Traduction du moyen de preuve durant la procédure d'opposition |
Opposition |
30 |
|
30.09.2016 |
Traduction du moyen de preuve durant la procédure d'opposition |
Opposition |
18 |
|
30.09.2016 |
Document de brevet cité durant la procédure d'opposition |
Opposition |
9 |
|
30.09.2016 |
Document de brevet cité durant la procédure d'opposition |
Opposition |
11 |
|
30.09.2016 |
Document de brevet cité durant la procédure d'opposition |
Opposition |
9 |
|
30.09.2016 |
Document de brevet cité durant la procédure d'opposition |
Opposition |
82 |
|
30.09.2016 |
Document de brevet cité durant la procédure d'opposition |
Opposition |
8 |
|
30.09.2016 |
Document de brevet cité durant la procédure d'opposition |
Opposition |
11 |
|
30.09.2016 |
Document de brevet cité durant la procédure d'opposition |
Opposition |
8 |
|
30.09.2016 |
Acte d'opposition |
Opposition |
5 |
|
30.09.2016 |
Acte d'opposition |
Opposition |
27 |
|
30.09.2016 |
Littérature non-brevet citée durant la procédure d'opposition |
Opposition |
23 |
|
30.09.2016 |
Accusé de réception(électronique) |
Opposition |
2 |
|
07.10.2016 |
Notification d'une opposition - première information pour le titulaire du brevet |
Opposition |
1 |
|
17.10.2016 |
Lettre relative à la procédure d'opposition (sans délai) |
Opposition |
1 |
|
24.10.2016 |
Brève notification - Procédure d'opposition |
Opposition |
1 |
|
10.11.2016 |
Notification d'autres oppositions aux opposant(s) |
Opposition |
1 |
|
10.11.2016 |
Notification d'une opposition et requête en observations |
Opposition |
1 |
|
20.03.2017 |
Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition |
Opposition |
31 |
|
20.03.2017 |
Document de brevet cité durant la procédure d'opposition |
Opposition |
23 |
|
20.03.2017 |
Document de brevet cité durant la procédure d'opposition |
Opposition |
13 |
|
20.03.2017 |
Document de brevet cité durant la procédure d'opposition |
Opposition |
8 |
|
20.03.2017 |
Document de brevet cité durant la procédure d'opposition |
Opposition |
7 |
|
20.03.2017 |
Littérature non-brevet citée durant la procédure d'opposition |
Opposition |
9 |
|
20.03.2017 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Opposition |
3 |
|
20.03.2017 |
Revendications |
Opposition |
3 |
|
20.03.2017 |
Revendications |
Opposition |
3 |
|
20.03.2017 |
Revendications |
Opposition |
3 |
|
20.03.2017 |
Revendications |
Opposition |
3 |
|
20.03.2017 |
Revendications |
Opposition |
3 |
|
20.03.2017 |
Revendications |
Opposition |
3 |
|
20.03.2017 |
Revendications |
Opposition |
3 |
|
20.03.2017 |
Revendications |
Opposition |
3 |
|
20.03.2017 |
Revendications |
Opposition |
3 |
|
20.03.2017 |
Revendications |
Opposition |
3 |
|
20.03.2017 |
Revendications |
Opposition |
3 |
|
20.03.2017 |
Revendications |
Opposition |
3 |
|
20.03.2017 |
Revendications |
Opposition |
3 |
|
20.03.2017 |
Revendications |
Opposition |
3 |
|
20.03.2017 |
Revendications |
Opposition |
3 |
|
20.03.2017 |
Annexe autre qu'une citation introduite durant la procédure d'opposition |
Opposition |
2 |
|
20.03.2017 |
Annexe autre qu'une citation introduite durant la procédure d'opposition |
Opposition |
6 |
|
20.03.2017 |
Annexe autre qu'une citation introduite durant la procédure d'opposition |
Opposition |
14 |
|
20.03.2017 |
Revendications modifiées avec annotations |
Opposition |
2 |
|
20.03.2017 |
Revendications modifiées avec annotations |
Opposition |
2 |
|
20.03.2017 |
Revendications modifiées avec annotations |
Opposition |
2 |
|
20.03.2017 |
Revendications modifiées avec annotations |
Opposition |
2 |
|
20.03.2017 |
Revendications modifiées avec annotations |
Opposition |
2 |
|
20.03.2017 |
Revendications modifiées avec annotations |
Opposition |
2 |
|
20.03.2017 |
Revendications modifiées avec annotations |
Opposition |
2 |
|
20.03.2017 |
Revendications modifiées avec annotations |
Opposition |
2 |
|
20.03.2017 |
Revendications modifiées avec annotations |
Opposition |
2 |
|
20.03.2017 |
Revendications modifiées avec annotations |
Opposition |
2 |
|
20.03.2017 |
Revendications modifiées avec annotations |
Opposition |
2 |
|
20.03.2017 |
Revendications modifiées avec annotations |
Opposition |
2 |
|
20.03.2017 |
Revendications modifiées avec annotations |
Opposition |
2 |
|
20.03.2017 |
Revendications modifiées avec annotations |
Opposition |
2 |
|
20.03.2017 |
Revendications modifiées avec annotations |
Opposition |
2 |
|
20.03.2017 |
Accusé de réception(électronique) |
Opposition |
2 |
|
24.03.2017 |
Brève notification - Procédure d'opposition |
Opposition |
1 |
|
13.09.2017 |
Formulaire interne - Opposition/destinataires |
Opposition |
1 |
|
13.09.2017 |
Notification avec invitation aux parties d'observations |
Opposition |
2 |
|
13.09.2017 |
Notification avec invitation aux parties d'observations |
Opposition |
1 |
|
13.09.2017 |
Annexe à la notification - opposition |
Opposition |
2 |
|
19.03.2018 |
Réponse à un rapport d'examen en procédure d'opposition |
Opposition |
28 |
|
19.03.2018 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Opposition |
1 |
|
19.03.2018 |
Accusé de réception(électronique) |
Opposition |
1 |
|
22.03.2018 |
Brève notification - Procédure d'opposition |
Opposition |
1 |
|
23.03.2018 |
Requête en prorogation de délai |
Opposition |
1 |
|
04.04.2018 |
Rejet de la demande en prorogation d'un délai |
Opposition |
1 |
|
04.04.2018 |
Brève notification - Procédure d'opposition |
Opposition |
3 |
|
23.04.2018 |
Lettre relative à la procédure d'opposition (sans délai) |
Opposition |
2 |
|
05.10.2018 |
Convocation à une procédure orale |
Opposition |
1 |
|
05.10.2018 |
Convocation à une procédure orale |
Opposition |
1 |
|
05.10.2018 |
Préparation de la procédure orale |
Opposition |
2 |
|
05.10.2018 |
Informations relatives à la procédure orale |
Opposition |
3 |
|
05.10.2018 |
Annexe à la notification - opposition |
Opposition |
3 |
|
05.10.2018 |
Récépissé de document |
Opposition |
1 |
|
05.10.2018 |
Récépissé de document |
Opposition |
1 |
|
09.10.2018 |
Accusé de réception |
Opposition |
1 |
|
10.10.2018 |
Accusé de réception |
Opposition |
1 |
|
10.10.2018 |
Accusé de réception |
Opposition |
2 |
|
11.10.2018 |
Accusé de réception |
Opposition |
2 |
|
15.11.2018 |
Procédure orale: Requête de report de date |
Opposition |
2 |
|
15.11.2018 |
Annexe autre qu'une citation introduite durant la procédure d'opposition |
Opposition |
2 |
|
23.11.2018 |
Dépôt concernant un transfert de droits (demandeur) |
Opposition |
24 |
|
23.11.2018 |
Brève notification - Procédure d'opposition |
Opposition |
1 |
|
28.11.2018 |
Convocation à une procédure orale |
Opposition |
1 |
|
28.11.2018 |
Convocation à une procédure orale |
Opposition |
1 |
|
28.11.2018 |
Notification concernant la date de la procédure orale |
Opposition |
1 |
|
28.11.2018 |
Notification concernant la date de la procédure orale |
Opposition |
1 |
|
28.11.2018 |
Informations relatives à la procédure orale |
Opposition |
3 |
|
28.11.2018 |
Récépissé de document |
Opposition |
1 |
|
28.11.2018 |
Récépissé de document |
Opposition |
1 |
|
30.11.2018 |
Accusé de réception |
Opposition |
1 |
|
03.12.2018 |
Accusé de réception |
Opposition |
2 |
|
03.12.2018 |
Accusé de réception |
Opposition |
2 |
|
03.12.2018 |
Accusé de réception |
Opposition |
1 |
|
04.12.2018 |
Notification de l'inscription d'un transfert ou changement du nom et/ou de l'adresse |
Opposition |
2 |
|
05.12.2018 |
Procédure orale: Requête de report de date |
Opposition |
1 |
|
05.12.2018 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Opposition |
1 |
|
05.12.2018 |
Accusé de réception(électronique) |
Opposition |
1 |
|
10.12.2018 |
Brève notification - Procédure d'opposition |
Opposition |
27 |
|
12.12.2018 |
Procédure orale: Réponse à une proposition de date |
Opposition |
1 |
|
12.12.2018 |
Lettre relative à la procédure d'opposition (sans délai) |
Opposition |
1 |
|
12.12.2018 |
Accusé de réception(électronique) |
Opposition |
1 |
|
13.12.2018 |
Procédure orale: Réponse à une proposition de date |
Opposition |
1 |
|
13.12.2018 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Opposition |
1 |
|
13.12.2018 |
Brève notification - Procédure d'opposition |
Opposition |
4 |
|
13.12.2018 |
Accusé de réception(électronique) |
Opposition |
1 |
|
18.12.2018 |
Brève notification - Procédure d'opposition |
Opposition |
3 |
|
18.12.2018 |
Brève notification - Procédure d'opposition |
Opposition |
3 |
|
02.01.2019 |
Convocation à une procédure orale |
Opposition |
1 |
|
02.01.2019 |
Convocation à une procédure orale |
Opposition |
1 |
|
02.01.2019 |
Notification concernant la date de la procédure orale |
Opposition |
1 |
|
02.01.2019 |
Notification concernant la date de la procédure orale |
Opposition |
1 |
|
02.01.2019 |
Informations relatives à la procédure orale |
Opposition |
3 |
|
02.01.2019 |
Récépissé de document |
Opposition |
1 |
|
02.01.2019 |
Récépissé de document |
Opposition |
1 |
|
08.01.2019 |
Accusé de réception |
Opposition |
1 |
|
09.01.2019 |
Accusé de réception |
Opposition |
2 |
|
11.01.2019 |
Accusé de réception |
Opposition |
2 |
|
14.01.2019 |
Accusé de réception |
Opposition |
1 |
|
07.08.2019 |
Soumission de documents en vue de la préparation/pendant la procédure orale |
Opposition |
1 |
|
07.08.2019 |
Demande d'interprètes pendant la procédure orale |
Opposition |
1 |
|
07.08.2019 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Opposition |
1 |
|
07.08.2019 |
Accusé de réception(électronique) |
Opposition |
1 |
|
09.08.2019 |
Soumission de documents en vue de la préparation/pendant la procédure orale |
Opposition |
37 |
|
09.08.2019 |
Soumission de documents en vue de la préparation/pendant la procédure orale |
Opposition |
9 |
|
09.08.2019 |
Document de brevet cité durant la procédure d'opposition |
Opposition |
64 |
|
09.08.2019 |
Document de brevet cité durant la procédure d'opposition |
Opposition |
6 |
|
09.08.2019 |
Document de brevet cité durant la procédure d'opposition |
Opposition |
63 |
|
09.08.2019 |
Document de brevet cité durant la procédure d'opposition |
Opposition |
14 |
|
09.08.2019 |
Document de brevet cité durant la procédure d'opposition |
Opposition |
20 |
|
09.08.2019 |
Document de brevet cité durant la procédure d'opposition |
Opposition |
30 |
|
09.08.2019 |
Document de brevet cité durant la procédure d'opposition |
Opposition |
10 |
|
09.08.2019 |
Littérature non-brevet citée durant la procédure d'opposition |
Opposition |
4 |
|
09.08.2019 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Opposition |
2 |
|
09.08.2019 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Opposition |
5 |
|
09.08.2019 |
Revendications |
Opposition |
3 |
|
09.08.2019 |
Revendications |
Opposition |
3 |
|
09.08.2019 |
Revendications |
Opposition |
3 |
|
09.08.2019 |
Revendications |
Opposition |
3 |
|
09.08.2019 |
Revendications |
Opposition |
3 |
|
09.08.2019 |
Revendications |
Opposition |
3 |
|
09.08.2019 |
Revendications |
Opposition |
3 |
|
09.08.2019 |
Revendications |
Opposition |
3 |
|
09.08.2019 |
Revendications |
Opposition |
3 |
|
09.08.2019 |
Revendications |
Opposition |
3 |
|
09.08.2019 |
Revendications |
Opposition |
3 |
|
09.08.2019 |
Revendications |
Opposition |
3 |
|
09.08.2019 |
Revendications |
Opposition |
3 |
|
09.08.2019 |
Revendications |
Opposition |
3 |
|
09.08.2019 |
Revendications |
Opposition |
3 |
|
09.08.2019 |
Revendications |
Opposition |
3 |
|
09.08.2019 |
Revendications |
Opposition |
3 |
|
09.08.2019 |
Revendications |
Opposition |
3 |
|
09.08.2019 |
Revendications |
Opposition |
3 |
|
09.08.2019 |
Revendications |
Opposition |
3 |
|
09.08.2019 |
Revendications |
Opposition |
3 |
|
09.08.2019 |
Revendications |
Opposition |
3 |
|
09.08.2019 |
Revendications |
Opposition |
3 |
|
09.08.2019 |
Revendications |
Opposition |
3 |
|
09.08.2019 |
Revendications |
Opposition |
3 |
|
09.08.2019 |
Revendications |
Opposition |
3 |
|
09.08.2019 |
Revendications |
Opposition |
3 |
|
09.08.2019 |
Revendications |
Opposition |
3 |
|
09.08.2019 |
Revendications |
Opposition |
3 |
|
09.08.2019 |
Revendications |
Opposition |
3 |
|
09.08.2019 |
Revendications |
Opposition |
3 |
|
09.08.2019 |
Revendications |
Opposition |
3 |
|
09.08.2019 |
Revendications |
Opposition |
3 |
|
09.08.2019 |
Revendications |
Opposition |
3 |
|
09.08.2019 |
Citation introduite durant la procédure d'opposition |
Opposition |
1 |
|
09.08.2019 |
Citation introduite durant la procédure d'opposition |
Opposition |
42 |
|
09.08.2019 |
Citation introduite durant la procédure d'opposition |
Opposition |
11 |
|
09.08.2019 |
Citation introduite durant la procédure d'opposition |
Opposition |
2 |
|
09.08.2019 |
Citation introduite durant la procédure d'opposition |
Opposition |
4 |
|
09.08.2019 |
Citation introduite durant la procédure d'opposition |
Opposition |
2 |
|
09.08.2019 |
Citation introduite durant la procédure d'opposition |
Opposition |
16 |
|
09.08.2019 |
Citation introduite durant la procédure d'opposition |
Opposition |
2 |
|
09.08.2019 |
Citation introduite durant la procédure d'opposition |
Opposition |
1 |
|
09.08.2019 |
Citation introduite durant la procédure d'opposition |
Opposition |
3 |
|
09.08.2019 |
Citation introduite durant la procédure d'opposition |
Opposition |
3 |
|
09.08.2019 |
Citation introduite durant la procédure d'opposition |
Opposition |
2 |
|
09.08.2019 |
Revendications modifiées avec annotations |
Opposition |
2 |
|
09.08.2019 |
Revendications modifiées avec annotations |
Opposition |
2 |
|
09.08.2019 |
Revendications modifiées avec annotations |
Opposition |
2 |
|
09.08.2019 |
Revendications modifiées avec annotations |
Opposition |
2 |
|
09.08.2019 |
Revendications modifiées avec annotations |
Opposition |
2 |
|
09.08.2019 |
Revendications modifiées avec annotations |
Opposition |
2 |
|
09.08.2019 |
Revendications modifiées avec annotations |
Opposition |
2 |
|
09.08.2019 |
Revendications modifiées avec annotations |
Opposition |
2 |
|
09.08.2019 |
Revendications modifiées avec annotations |
Opposition |
2 |
|
09.08.2019 |
Revendications modifiées avec annotations |
Opposition |
2 |
|
09.08.2019 |
Revendications modifiées avec annotations |
Opposition |
2 |
|
09.08.2019 |
Revendications modifiées avec annotations |
Opposition |
2 |
|
09.08.2019 |
Revendications modifiées avec annotations |
Opposition |
2 |
|
09.08.2019 |
Revendications modifiées avec annotations |
Opposition |
2 |
|
09.08.2019 |
Revendications modifiées avec annotations |
Opposition |
2 |
|
09.08.2019 |
Revendications modifiées avec annotations |
Opposition |
2 |
|
09.08.2019 |
Revendications modifiées avec annotations |
Opposition |
2 |
|
09.08.2019 |
Revendications modifiées avec annotations |
Opposition |
2 |
|
09.08.2019 |
Revendications modifiées avec annotations |
Opposition |
2 |
|
09.08.2019 |
Revendications modifiées avec annotations |
Opposition |
2 |
|
09.08.2019 |
Revendications modifiées avec annotations |
Opposition |
2 |
|
09.08.2019 |
Revendications modifiées avec annotations |
Opposition |
2 |
|
09.08.2019 |
Revendications modifiées avec annotations |
Opposition |
2 |
|
09.08.2019 |
Revendications modifiées avec annotations |
Opposition |
2 |
|
09.08.2019 |
Revendications modifiées avec annotations |
Opposition |
2 |
|
09.08.2019 |
Revendications modifiées avec annotations |
Opposition |
2 |
|
09.08.2019 |
Revendications modifiées avec annotations |
Opposition |
2 |
|
09.08.2019 |
Revendications modifiées avec annotations |
Opposition |
2 |
|
09.08.2019 |
Revendications modifiées avec annotations |
Opposition |
2 |
|
09.08.2019 |
Revendications modifiées avec annotations |
Opposition |
2 |
|
09.08.2019 |
Revendications modifiées avec annotations |
Opposition |
2 |
|
09.08.2019 |
Revendications modifiées avec annotations |
Opposition |
2 |
|
09.08.2019 |
Revendications modifiées avec annotations |
Opposition |
2 |
|
09.08.2019 |
Revendications modifiées avec annotations |
Opposition |
2 |
|
09.08.2019 |
Accusé de réception(électronique) |
Opposition |
2 |
|
09.08.2019 |
Accusé de réception(électronique) |
Opposition |
4 |
|
12.08.2019 |
Brève notification - Procédure d'opposition |
Opposition |
2 |
|
13.08.2019 |
Brève notification - Procédure d'opposition |
Opposition |
2 |
|
14.08.2019 |
Brève notification - Procédure d'opposition |
Opposition |
27 |
|
20.08.2019 |
Brève notification - Procédure d'opposition |
Opposition |
1 |
|
12.09.2019 |
Soumission de documents en vue de la préparation/pendant la procédure orale |
Opposition |
10 |
|
12.09.2019 |
Littérature non-brevet citée durant la procédure d'opposition |
Opposition |
14 |
|
12.09.2019 |
Lettre relative à la procédure d'opposition (sans délai) |
Opposition |
2 |
|
12.09.2019 |
Citation introduite durant la procédure d'opposition |
Opposition |
1 |
|
12.09.2019 |
Citation introduite durant la procédure d'opposition |
Opposition |
2 |
|
12.09.2019 |
Accusé de réception(électronique) |
Opposition |
2 |
|
13.09.2019 |
Liste recapitulative des documents cités dans la procédure d'opposition |
Opposition |
2 |
|
18.09.2019 |
Brève notification - Procédure d'opposition |
Opposition |
30 |
|
07.10.2019 |
Soumission de documents en vue de la préparation/pendant la procédure orale |
Opposition |
13 |
|
07.10.2019 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Opposition |
1 |
|
07.10.2019 |
Accusé de réception(électronique) |
Opposition |
1 |
|
08.10.2019 |
Brève notification - Procédure d'opposition |
Opposition |
16 |
|
08.10.2019 |
Brève notification - Procédure d'opposition |
Opposition |
1 |
|
09.10.2019 |
Information concernant le résultat des procédures orales |
Opposition |
15 |
|
11.10.2019 |
Brève notification - Procédure d'opposition |
Opposition |
15 |
|
09.12.2019 |
Annexe (à la notification) scannée - Procédure d'opposition |
Opposition |
17 |
|
09.12.2019 |
Envoi de la copie du procès-verbal - Procédure d'opposition |
Opposition |
1 |
|
09.12.2019 |
OPPODREX avec modifications manuscrites |
Opposition |
43 |
|
09.12.2019 |
Procès-verbal de la procédure orale (Division d'opposition) - Présentation des parties |
Opposition |
1 |
|
09.12.2019 |
Procès-verbal de la procédure orale (Division d'opposition) - Conclusion des débats |
Opposition |
1 |
|
09.12.2019 |
Procès-verbal de la procédure orale (Division d'opposition) - Conclusion des débats |
Opposition |
2 |
|
09.12.2019 |
Voies de recours |
Opposition |
2 |
|
09.12.2019 |
Formulaire interne - Opposition/destinataires |
Opposition |
1 |
|
09.12.2019 |
Formulaire interne - Opposition/destinataires |
Opposition |
1 |
|
09.12.2019 |
Décision intermédiaire en procédure d'opposition |
Opposition |
2 |
|
09.12.2019 |
Motifs de la décision (Annexe) - Opposition |
Opposition |
18 |
|
09.12.2019 |
Décision de la division d'opposition et instruction |
Opposition |
1 |
|
09.12.2019 |
Annexe à la notification - opposition |
Opposition |
4 |
|
09.12.2019 |
Récépissé de document |
Opposition |
1 |
|
09.12.2019 |
Récépissé de document |
Opposition |
1 |
|
11.12.2019 |
Accusé de réception |
Opposition |
1 |
|
16.12.2019 |
Accusé de réception |
Opposition |
1 |
|
17.02.2020 |
Acte de recours |
Recours |
1 |
|
17.02.2020 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Recours |
2 |
|
17.02.2020 |
Accusé de réception(électronique) |
Recours |
1 |
|
18.02.2020 |
Lettre de recours |
Recours |
2 |
|
18.02.2020 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Recours |
2 |
|
18.02.2020 |
Accusé de réception(électronique) |
Recours |
1 |
|
21.02.2020 |
F3204 Notification du numéro du dossier aux parties |
Recours |
1 |
|
21.02.2020 |
F3204 Notification du numéro du dossier aux parties |
Recours |
1 |
|
21.02.2020 |
F3204 Notification du numéro du dossier aux parties |
Recours |
1 |
|
21.02.2020 |
F3204 Notification du numéro du dossier aux parties |
Recours |
1 |
|
17.04.2020 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Opposition |
1 |
|
17.04.2020 |
Composition de la chambre (T) |
Recours |
1 |
|
17.04.2020 |
Annexe autre qu'une citation introduite durant la procédure d'opposition |
Opposition |
1 |
|
17.04.2020 |
Accusé de réception(électronique) |
Opposition |
1 |
|
20.04.2020 |
Mémoire du recours |
Recours |
57 |
|
20.04.2020 |
Mémoire du recours |
Recours |
1006 |
|
20.04.2020 |
Mémoire du recours |
Recours |
29 |
|
20.04.2020 |
Mémoire du recours |
Recours |
60 |
|
20.04.2020 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Recours |
1 |
|
20.04.2020 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Recours |
1 |
|
20.04.2020 |
F3039 Compte rendu de l'appel téléphonique et feuille complémentaire |
Recours |
1 |
|
20.04.2020 |
Revendications |
Recours |
517 |
|
20.04.2020 |
Pièces jointes dans le cadre de la procédure de recours |
Recours |
2 |
|
20.04.2020 |
Pièces jointes dans le cadre de la procédure de recours |
Recours |
12 |
|
20.04.2020 |
Pièces jointes dans le cadre de la procédure de recours |
Recours |
10 |
|
20.04.2020 |
Pièces jointes dans le cadre de la procédure de recours |
Recours |
1 |
|
20.04.2020 |
Pièces jointes dans le cadre de la procédure de recours |
Recours |
16 |
|
20.04.2020 |
Revendications modifiées avec annotations |
Recours |
416 |
|
20.04.2020 |
Accusé de réception(électronique) |
Recours |
2 |
|
20.04.2020 |
Accusé de réception(électronique) |
Recours |
1 |
|
23.04.2020 |
F3345 Envoi de mémoires aux parties |
Recours |
2 |
|
27.04.2020 |
F3344 Fixation du délai de réponse au recours (inter partes) |
Recours |
58 |
|
27.04.2020 |
F3344 Fixation du délai de réponse au recours (inter partes) |
Recours |
1007 |
|
26.06.2020 |
F3303.16 Changement de la composition de la chambre (T) |
Recours |
1 |
|
04.08.2020 |
Lettre relative à la procédure de recours |
Recours |
2 |
|
04.08.2020 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Recours |
1 |
|
04.08.2020 |
Annexes (autres que documents cités) relatives à la procédure de recours |
Recours |
4 |
|
04.08.2020 |
Accusé de réception(électronique) |
Recours |
1 |
|
07.08.2020 |
F3345 Envoi de mémoires aux parties |
Recours |
1 |
|
03.09.2020 |
Requête en prorogation de délai |
Recours |
3 |
|
03.09.2020 |
Requête en prorogation de délai |
Recours |
2 |
|
03.09.2020 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Recours |
1 |
|
03.09.2020 |
Annexes (autres que documents cités) relatives à la procédure de recours |
Recours |
1 |
|
03.09.2020 |
Accusé de réception(électronique) |
Recours |
1 |
|
07.09.2020 |
Réponse au recours |
Recours |
93 |
|
07.09.2020 |
Réponse au recours |
Recours |
90 |
|
07.09.2020 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Recours |
1 |
|
07.09.2020 |
Citation introduite durant la procédure de recours - 040 |
Recours |
3 |
|
07.09.2020 |
Accusé de réception(électronique) |
Recours |
1 |
|
08.09.2020 |
F3345 Envoi de mémoires aux parties |
Recours |
4 |
|
09.09.2020 |
F3040 Prorogation d délai: Oui/Non |
Recours |
1 |
|
09.09.2020 |
F3040 Prorogation d délai: Oui/Non |
Recours |
4 |
|
11.09.2020 |
F3345 Envoi de mémoires aux parties |
Recours |
94 |
|
28.09.2020 |
Requête en prorogation de délai |
Recours |
2 |
|
28.09.2020 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Recours |
1 |
|
28.09.2020 |
Accusé de réception(électronique) |
Recours |
1 |
|
02.10.2020 |
F3040 Prorogation d délai: Oui/Non |
Recours |
1 |
|
02.10.2020 |
F3040 Prorogation d délai: Oui/Non |
Recours |
3 |
|
09.11.2020 |
Réponse au recours |
Recours |
77 |
|
09.11.2020 |
Lettre relative à la procédure de recours |
Recours |
253 |
|
09.11.2020 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Recours |
2 |
|
09.11.2020 |
Citation introduite durant la procédure de recours - 049 |
Recours |
4 |
|
09.11.2020 |
Citation introduite durant la procédure de recours - 048 |
Recours |
4 |
|
09.11.2020 |
Citation introduite durant la procédure de recours - 047 |
Recours |
5 |
|
09.11.2020 |
Citation introduite durant la procédure de recours - 046 |
Recours |
2 |
|
09.11.2020 |
Citation introduite durant la procédure de recours - 045 |
Recours |
8 |
|
09.11.2020 |
Citation introduite durant la procédure de recours - 044 |
Recours |
2 |
|
09.11.2020 |
Citation introduite durant la procédure de recours - 043 |
Recours |
3 |
|
09.11.2020 |
Citation introduite durant la procédure de recours - 042 |
Recours |
1 |
|
09.11.2020 |
Citation introduite durant la procédure de recours - 041 |
Recours |
4 |
|
09.11.2020 |
Requête auxiliaire durant la procédure de recours - 08 |
Recours |
1 |
|
09.11.2020 |
Requête auxiliaire durant la procédure de recours - 08 |
Recours |
1 |
|
09.11.2020 |
Requête auxiliaire durant la procédure de recours - 08 |
Recours |
1 |
|
09.11.2020 |
Requête auxiliaire durant la procédure de recours - 08 |
Recours |
2 |
|
09.11.2020 |
Requête auxiliaire durant la procédure de recours - 07 |
Recours |
2 |
|
09.11.2020 |
Requête auxiliaire durant la procédure de recours - 07 |
Recours |
2 |
|
09.11.2020 |
Requête auxiliaire durant la procédure de recours - 07 |
Recours |
2 |
|
09.11.2020 |
Requête auxiliaire durant la procédure de recours - 07 |
Recours |
2 |
|
09.11.2020 |
Requête auxiliaire durant la procédure de recours - 06 |
Recours |
2 |
|
09.11.2020 |
Requête auxiliaire durant la procédure de recours - 06 |
Recours |
2 |
|
09.11.2020 |
Requête auxiliaire durant la procédure de recours - 06 |
Recours |
2 |
|
09.11.2020 |
Requête auxiliaire durant la procédure de recours - 06 |
Recours |
2 |
|
09.11.2020 |
Requête auxiliaire durant la procédure de recours - 05 |
Recours |
2 |
|
09.11.2020 |
Requête auxiliaire durant la procédure de recours - 05 |
Recours |
1 |
|
09.11.2020 |
Requête auxiliaire durant la procédure de recours - 05 |
Recours |
1 |
|
09.11.2020 |
Requête auxiliaire durant la procédure de recours - 05 |
Recours |
1 |
|
09.11.2020 |
Requête auxiliaire durant la procédure de recours - 04 |
Recours |
1 |
|
09.11.2020 |
Requête auxiliaire durant la procédure de recours - 04 |
Recours |
1 |
|
09.11.2020 |
Requête auxiliaire durant la procédure de recours - 04 |
Recours |
1 |
|
09.11.2020 |
Requête auxiliaire durant la procédure de recours - 04 |
Recours |
1 |
|
09.11.2020 |
Requête auxiliaire durant la procédure de recours - 03 |
Recours |
1 |
|
09.11.2020 |
Requête auxiliaire durant la procédure de recours - 03 |
Recours |
1 |
|
09.11.2020 |
Requête auxiliaire durant la procédure de recours - 03 |
Recours |
1 |
|
09.11.2020 |
Requête auxiliaire durant la procédure de recours - 03 |
Recours |
1 |
|
09.11.2020 |
Requête auxiliaire durant la procédure de recours - 02 |
Recours |
1 |
|
09.11.2020 |
Requête auxiliaire durant la procédure de recours - 02 |
Recours |
1 |
|
09.11.2020 |
Requête auxiliaire durant la procédure de recours - 02 |
Recours |
1 |
|
09.11.2020 |
Requête auxiliaire durant la procédure de recours - 02 |
Recours |
1 |
|
09.11.2020 |
Requête auxiliaire durant la procédure de recours - 01 |
Recours |
1 |
|
09.11.2020 |
Requête auxiliaire durant la procédure de recours - 01 |
Recours |
3 |
|
09.11.2020 |
Requête auxiliaire durant la procédure de recours - 01 |
Recours |
1 |
|
09.11.2020 |
Requête auxiliaire durant la procédure de recours - 01 |
Recours |
3 |
|
09.11.2020 |
Annexes (autres que documents cités) relatives à la procédure de recours |
Recours |
5 |
|
09.11.2020 |
Revendications modifiées avec annotations |
Recours |
3 |
|
09.11.2020 |
Revendications modifiées avec annotations |
Recours |
3 |
|
09.11.2020 |
Revendications modifiées avec annotations |
Recours |
3 |
|
09.11.2020 |
Revendications modifiées avec annotations |
Recours |
3 |
|
09.11.2020 |
Revendications modifiées avec annotations |
Recours |
3 |
|
09.11.2020 |
Revendications modifiées avec annotations |
Recours |
3 |
|
09.11.2020 |
Revendications modifiées avec annotations |
Recours |
3 |
|
09.11.2020 |
Revendications modifiées avec annotations |
Recours |
3 |
|
09.11.2020 |
Revendications modifiées avec annotations |
Recours |
3 |
|
09.11.2020 |
Revendications modifiées avec annotations |
Recours |
3 |
|
09.11.2020 |
Revendications modifiées avec annotations |
Recours |
3 |
|
09.11.2020 |
Revendications modifiées avec annotations |
Recours |
3 |
|
09.11.2020 |
Revendications modifiées avec annotations |
Recours |
3 |
|
09.11.2020 |
Revendications modifiées avec annotations |
Recours |
3 |
|
09.11.2020 |
Revendications modifiées avec annotations |
Recours |
3 |
|
09.11.2020 |
Revendications modifiées avec annotations |
Recours |
4 |
|
09.11.2020 |
Revendications modifiées avec annotations |
Recours |
3 |
|
09.11.2020 |
Revendications modifiées avec annotations |
Recours |
3 |
|
09.11.2020 |
Revendications modifiées avec annotations |
Recours |
3 |
|
09.11.2020 |
Revendications modifiées avec annotations |
Recours |
1 |
|
09.11.2020 |
Revendications modifiées avec annotations |
Recours |
3 |
|
09.11.2020 |
Revendications modifiées avec annotations |
Recours |
3 |
|
09.11.2020 |
Revendications modifiées avec annotations |
Recours |
3 |
|
09.11.2020 |
Revendications modifiées avec annotations |
Recours |
3 |
|
09.11.2020 |
Revendications modifiées avec annotations |
Recours |
3 |
|
09.11.2020 |
Revendications modifiées avec annotations |
Recours |
3 |
|
09.11.2020 |
Revendications modifiées avec annotations |
Recours |
3 |
|
09.11.2020 |
Revendications modifiées avec annotations |
Recours |
3 |
|
09.11.2020 |
Revendications modifiées avec annotations |
Recours |
3 |
|
09.11.2020 |
Revendications modifiées avec annotations |
Recours |
3 |
|
09.11.2020 |
Revendications modifiées avec annotations |
Recours |
3 |
|
09.11.2020 |
Accusé de réception(électronique) |
Recours |
2 |
|
10.11.2020 |
Lettre relative à la procédure de recours |
Recours |
3 |
|
10.11.2020 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Recours |
1 |
|
10.11.2020 |
Citation introduite durant la procédure de recours - 050 |
Recours |
3 |
|
10.11.2020 |
Accusé de réception(électronique) |
Recours |
1 |
|
13.11.2020 |
F3345 Envoi de mémoires aux parties |
Recours |
254 |
|
27.02.2021 |
Liste recapitulative des documents cités dans la procédure de recours |
Recours |
2 |
|
03.03.2021 |
F3345 Envoi de mémoires aux parties |
Recours |
4 |
|
02.08.2022 |
F3010 Procédure orale: ordonnance de citation |
Recours |
1 |
|
05.08.2022 |
F3011.1 Procédure orale:citation |
Recours |
5 |
|
05.08.2022 |
F3011.1 Procédure orale:citation |
Recours |
5 |
|
05.08.2022 |
F3004 Notification du Greffe |
Recours |
2 |
|
05.08.2022 |
F3004 Notification du Greffe |
Recours |
2 |
|
11.08.2022 |
Accusé de réception |
Recours |
1 |
|
17.08.2022 |
Lettre relative à la procédure de recours |
Recours |
1 |
|
17.08.2022 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Recours |
1 |
|
17.08.2022 |
Accusé de réception(électronique) |
Recours |
1 |
|
23.08.2022 |
F3345 Envoi de mémoires aux parties |
Recours |
2 |
|
21.09.2022 |
F3014 Procédure orale: Ordonnnance annulation/report |
Recours |
1 |
|
26.09.2022 |
F3017 Procédure orale: notification annulation/report |
Recours |
2 |
|
26.09.2022 |
F3017 Procédure orale: notification annulation/report |
Recours |
2 |
|
03.10.2022 |
Clôture de la procédure d'opposition avec révocation du brevet |
Opposition |
1 |
|
03.10.2022 |
Décision de la Chambre de recours |
Recours |
6 |
|
04.10.2022 |
Accusé de réception |
Recours |
2 |
|
06.10.2022 |
F3032 Signification(s) de la décision |
Recours |
8 |
|
06.10.2022 |
F3032 Signification(s) de la décision |
Recours |
8 |
|
10.10.2022 |
Remboursement de taxes |
Recours |
2 |
|
10.10.2022 |
Remboursement de taxes |
Recours |
2 |
|
12.10.2022 |
Accusé de réception |
Recours |
1 |