EP2410107 - Structure de tente [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 17.07.2015 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2015 | Demande réputée retirée | publié le 19.08.2015 [2015/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LP TENT Sarl 81-83, rue du Morellon 38070 Saint-Quentin-Fallavier / FR | [2012/04] | Inventeur(s) | 01 /
Robba, Carlo LP TENT Sarl B.P. 4 69720 St Laurent de Mure / FR | [2012/04] | Mandataire(s) | Jeannet, Olivier JEANNET & Associés 26 Quai Claude Bernard 69007 Lyon / FR | [N/P] |
Précédent [2012/04] | Jeannet, Olivier JEANNET & Associés 26 Quai Claude Bernard 69007 Lyon / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 11173622.9 | 12.07.2011 | [2012/04] | Numéro de priorité, date | FR20100055865 | 19.07.2010 Format original publié: FR 1055865 | [2012/04] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2410107 | Date: | 25.01.2012 | Langue: | FR | [2012/04] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.11.2011 | Classification | IPC: | E04H15/18, E04H15/64 | [2014/43] | CPC: |
E04H15/18 (EP);
E04H15/64 (EP)
|
Précédent IPC [2012/04] | E04H15/18, E04H15/54 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/04] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Zeltstruktur | [2012/04] | Anglais: | Tent structure | [2012/04] | Français: | Structure de tente | [2012/04] | Procédure dexamen | 16.07.2012 | Requête en examen déposée [2012/34] | 16.10.2014 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.02.2015 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2015/34] | 02.04.2015 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2015/34] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 16.10.2014 | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.07.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.07.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]DE202004012558U (KONDOGTIS PANAGIOTIS [DE]) [A] 1-4 * figure 1 * * page 3, paragraph [0011] - paragraph [0013] *; | [A]US2007062567 (WARNER GERY [CA]) [A] 1-4 * figure 15 *; | [A]DE202005019495U (ELFLEIN MANFRED [DE]) [A] 1-4 * figure 1 * | par le demandeur | DE202004012558U | US2007062567 | DE202005019495U | FR703810 |