Extrait du Registre européen des brevets

Présentation générale: EP2600270

EP2600270 - Authentification basée sur un élément d'identification et identification dotée d'une utilisation de service répartie [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
StatutLa demande a été rejetée
Statut actualisé le  12.01.2018
Base de données mise à jour au 21.02.2020
Dernier événement   Tooltip12.01.2018Rejet de la demandepublié le 14.02.2018  [2018/07]
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140
53113 Bonn / DE
Pour tous les Etats désignés
Technische Universität Darmstadt
Karolinenplatz 5
64289 Darmstadt / DE
[2013/23]
Inventeur(s)01 / Baumöller, Claas
Kennedyallee 35
53175 Bonn / DE
02 / Schaaf, Joachim
Kölner Str. 16a
64293 Darmstadt / DE
03 / Horsch, Moritz
Saalbaustr. 5
64283 Darmstadt / DE
04 / Wiesmaier, Alexander
Fabrikweg 5
63924 Kleinheubach / DE
05 / Braun, Johannes
Im Boden 30
64846 Groß-Zimmern / DE
 [2013/23]
Mandataire(s)Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB
Siebertstrasse 3
81675 München / DE
[N/P]
Précédent [2013/23]Vossius & Partner
Siebertstrasse 4
81675 München / DE
Numéro de la demande, date de dépôt11191675.502.12.2011
[2013/23]
Langue de dépôtDE
Langue de la procédureDE
PublicationType: A1 Demande avec rapport de recherche 
N°:EP2600270
Date:05.06.2013
Langue:DE
[2013/23]
Rapport(s) de rechercheRapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le:EP03.05.2012
ClassificationInternationale:G06F21/00
[2013/23]
Etats contractants désignésAL,   AT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   RS,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2013/23]
Etats autorisant lextensionBAPas encore payé
MEPas encore payé
TitreAllemand:Identifikations-Element-basierte Authentisierung und Identifizierung mit verteilter Dienstnutzung[2013/23]
Anglais:Identification element-based authentication and identification with decentralised service use[2013/23]
Français:Authentification basée sur un élément d'identification et identification dotée d'une utilisation de service répartie[2013/23]
Procédure dexamen26.10.2012Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription)
26.10.2012Requête en examen déposée  [2013/23]
04.09.2013Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04)
14.01.2014Réponse à une notification de la division dexamen
12.09.2017Demande rejetée, date d'effet juridique [2018/07]
12.09.2017Date des procédures orales
26.09.2017Procès-verbal des procédures orales envoyé
27.09.2017Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font [2018/07]
Demande(s) divisionnaire(s)La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est  04.09.2013
Taxes payéesTaxe annuelle
30.12.2013Taxe annuelle Année du brevet 03
29.12.2014Taxe annuelle Année du brevet 04
29.12.2015Taxe annuelle Année du brevet 05
29.12.2016Taxe annuelle Année du brevet 06
Citations:Recherche[A]DE102008000067  (BUNDESDRUCKEREI GMBH [DE]) [A] 1-17 * the whole document *;
 [XI]  - BSI, "Technische Richtlinie eID-Server", Bonn, (20100401), pages 1 - 51, URL: https://www.bsi.bund.de/ContentBSI/Publikationen/TechnischeRichtlinien/tr03130/tr-03130.html, (20110701), XP055001820 [X] 1-3,16,17 * page 7 * * page 14 - page 15 * * page 19 - page 20 * [I] 4-15
 [A]  - Wikipedia, "OpenID", (20111026), Wikipedia.org, URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=OpenID&oldid=95232388, (20120410), XP055024063 [A] 1-17 * the whole document *
 [A]  - Wikipedia, "Identitätsmanagement", (20111122), pages 1 - 6, URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Identit%C3%A4tsmanagement&oldid=96274001, (20120410), XP055024062 [A] 1-17 * the whole document *
 [A]  - Openid.Net, "OpenID Authentication 2.0 - Final", (20071205), pages 1 - 34, URL: http://openid.net/specs/openid-authentication-2_0.html#http_encoding, (20120123), XP055017217 [A] 1-17 * the whole document *
par le demandeurWO0059244
 DE10262183
 DE10300898
 DE19724901
 DE102007006659
 DE102007037442
 EP2182493
 DE102009001959
 DE102008000067