EP2365725 - LAN sans fil cellulaire doté d'un multiplexage par répartition de la fréquence dans un espace TV blanc [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 15.03.2019 Base de données mise à jour au 23.04.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 06.04.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 03.10.2017 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 10.03.2017 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Disney Enterprises, Inc. 500 South Buena Vista Street Burbank, CA 91521 / US | [2011/39] |
Précédent [2011/37] | Pour tous les Etats désignés Mangold, Stefan 500 S. Buena Vista St. Burbank, CA 91512 / US | ||
Pour tous les Etats désignés Aiello, Roberto 500 S. Buena Vista St. Burbank, CA 91512 / US | |||
Pour tous les Etats désignés Gross, Thomas 500 S. Buena Vista St. Burbank, CA 91512 / US | Inventeur(s) | 01 /
Mangold, Stefan c/o Disney Enterprise, Inc. 500 S. Buena Vista St. Burbank CA 91512 / US | 02 /
Aiello, Roberto c/o Disney Enterprise, Inc. 500 S. Buena Vista St. Burbank CA 91512 / US | 03 /
Gross, Thomas c/o Disney Enterprise, Inc. 500 S. Buena Vista St. Burbank CA 91512 / US | 04 /
Gross, Markus c/o Disney Enterprise, Inc. 500 S. Buena Vista St. Burbank CA 91512 / US | [2013/47] |
Précédent [2011/37] | 01 /
voir demandeur ... | Mandataire(s) | Round, Edward Mark Marks & Clerk LLP 15 Fetter Lane London EC4A 1BW / GB | [N/P] |
Précédent [2018/19] | Round, Edward Mark Marks & Clerk LLP 90 Long Acre London WC2E 9RA / GB | ||
Précédent [2012/21] | Round, Edward Mark Marks & Clerk LLP 90 Long Acre London WC2E 9RA / GB | ||
Précédent [2011/37] | Collins, John David Marks & Clerk LLP 90 Long Acre London WC2E 9RA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 11250300.8 | 14.03.2011 | [2011/37] | Numéro de priorité, date | US20100313683P | 12.03.2010 Format original publié: US 313683 P | US20100415323P | 18.11.2010 Format original publié: US 415323 P | US20110045268 | 10.03.2011 Format original publié: US 45268 | [2011/37] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2365725 | Date: | 14.09.2011 | Langue: | EN | [2011/37] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2365725 | Date: | 02.01.2013 | Langue: | EN | [2013/01] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2365725 | Date: | 09.05.2018 | Langue: | EN | [2018/19] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.11.2012 | Classification | IPC: | H04L5/00, H04W74/08, H04B1/04, H04B1/10, H04W16/14, // H04W24/00, H04W28/04, H04W84/12, H04W84/18, H04L5/14 | [2017/40] | CPC: |
H04W74/08 (EP,US);
H04B1/0475 (EP,US);
H04B1/1027 (EP,US);
H04L5/0053 (EP,US);
H04W16/14 (EP,US);
H04L5/0005 (EP,US);
H04L5/143 (EP,US);
H04W24/00 (EP,US);
H04W28/04 (EP,US);
|
Précédent IPC [2013/01] | H04W74/08, H04L12/413, H04L5/00, H04L27/00 | ||
Précédent IPC [2011/37] | H04W74/08 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/19] |
Précédent [2011/37] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | Zellulares drahtloses lokales Netzwerk mit Frequenzmultiplexen in TV-White-Space | [2011/37] | Anglais: | Cellular wireless LAN with frequency division multiplex in TV white space | [2011/37] | Français: | LAN sans fil cellulaire doté d'un multiplexage par répartition de la fréquence dans un espace TV blanc | [2011/37] | Procédure d'examen | 01.07.2013 | Requête en examen déposée [2013/33] | 02.07.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 19.03.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 29.07.2015 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.02.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.07.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.10.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.02.2018 | Taxe de délivrance payée | 14.02.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 14.02.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 19.03.2015 | Opposition(s) | 12.02.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/16] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.03.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 10.03.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 10.03.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 10.03.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 29.03.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 14.03.2011 | AL | 09.05.2018 | AT | 09.05.2018 | CY | 09.05.2018 | CZ | 09.05.2018 | DK | 09.05.2018 | EE | 09.05.2018 | ES | 09.05.2018 | FI | 09.05.2018 | HR | 09.05.2018 | IT | 09.05.2018 | LT | 09.05.2018 | LV | 09.05.2018 | MC | 09.05.2018 | MK | 09.05.2018 | PL | 09.05.2018 | RO | 09.05.2018 | RS | 09.05.2018 | SE | 09.05.2018 | SI | 09.05.2018 | SK | 09.05.2018 | SM | 09.05.2018 | TR | 09.05.2018 | BG | 09.08.2018 | NO | 09.08.2018 | GR | 10.08.2018 | IS | 09.09.2018 | PT | 10.09.2018 | [2022/31] |
Précédent [2021/32] | HU | 14.03.2011 | |
AL | 09.05.2018 | ||
AT | 09.05.2018 | ||
CY | 09.05.2018 | ||
CZ | 09.05.2018 | ||
DK | 09.05.2018 | ||
EE | 09.05.2018 | ||
ES | 09.05.2018 | ||
FI | 09.05.2018 | ||
HR | 09.05.2018 | ||
IT | 09.05.2018 | ||
LT | 09.05.2018 | ||
LV | 09.05.2018 | ||
MC | 09.05.2018 | ||
PL | 09.05.2018 | ||
RO | 09.05.2018 | ||
RS | 09.05.2018 | ||
SE | 09.05.2018 | ||
SI | 09.05.2018 | ||
SK | 09.05.2018 | ||
SM | 09.05.2018 | ||
TR | 09.05.2018 | ||
BG | 09.08.2018 | ||
NO | 09.08.2018 | ||
GR | 10.08.2018 | ||
IS | 09.09.2018 | ||
PT | 10.09.2018 | ||
Précédent [2021/31] | AL | 09.05.2018 | |
AT | 09.05.2018 | ||
CY | 09.05.2018 | ||
CZ | 09.05.2018 | ||
DK | 09.05.2018 | ||
EE | 09.05.2018 | ||
ES | 09.05.2018 | ||
FI | 09.05.2018 | ||
HR | 09.05.2018 | ||
IT | 09.05.2018 | ||
LT | 09.05.2018 | ||
LV | 09.05.2018 | ||
MC | 09.05.2018 | ||
PL | 09.05.2018 | ||
RO | 09.05.2018 | ||
RS | 09.05.2018 | ||
SE | 09.05.2018 | ||
SI | 09.05.2018 | ||
SK | 09.05.2018 | ||
SM | 09.05.2018 | ||
TR | 09.05.2018 | ||
BG | 09.08.2018 | ||
NO | 09.08.2018 | ||
GR | 10.08.2018 | ||
IS | 09.09.2018 | ||
PT | 10.09.2018 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 09.05.2018 | |
AT | 09.05.2018 | ||
CY | 09.05.2018 | ||
CZ | 09.05.2018 | ||
DK | 09.05.2018 | ||
EE | 09.05.2018 | ||
ES | 09.05.2018 | ||
FI | 09.05.2018 | ||
HR | 09.05.2018 | ||
IT | 09.05.2018 | ||
LT | 09.05.2018 | ||
LV | 09.05.2018 | ||
MC | 09.05.2018 | ||
PL | 09.05.2018 | ||
RO | 09.05.2018 | ||
RS | 09.05.2018 | ||
SE | 09.05.2018 | ||
SI | 09.05.2018 | ||
SK | 09.05.2018 | ||
SM | 09.05.2018 | ||
TR | 09.05.2018 | ||
BG | 09.08.2018 | ||
NO | 09.08.2018 | ||
GR | 10.08.2018 | ||
PT | 10.09.2018 | ||
Précédent [2020/29] | AL | 09.05.2018 | |
AT | 09.05.2018 | ||
CZ | 09.05.2018 | ||
DK | 09.05.2018 | ||
EE | 09.05.2018 | ||
ES | 09.05.2018 | ||
FI | 09.05.2018 | ||
HR | 09.05.2018 | ||
IT | 09.05.2018 | ||
LT | 09.05.2018 | ||
LV | 09.05.2018 | ||
MC | 09.05.2018 | ||
PL | 09.05.2018 | ||
RO | 09.05.2018 | ||
RS | 09.05.2018 | ||
SE | 09.05.2018 | ||
SI | 09.05.2018 | ||
SK | 09.05.2018 | ||
SM | 09.05.2018 | ||
TR | 09.05.2018 | ||
BG | 09.08.2018 | ||
NO | 09.08.2018 | ||
GR | 10.08.2018 | ||
PT | 10.09.2018 | ||
Précédent [2020/16] | AL | 09.05.2018 | |
AT | 09.05.2018 | ||
CZ | 09.05.2018 | ||
DK | 09.05.2018 | ||
EE | 09.05.2018 | ||
ES | 09.05.2018 | ||
FI | 09.05.2018 | ||
HR | 09.05.2018 | ||
IT | 09.05.2018 | ||
LT | 09.05.2018 | ||
LV | 09.05.2018 | ||
MC | 09.05.2018 | ||
PL | 09.05.2018 | ||
RO | 09.05.2018 | ||
RS | 09.05.2018 | ||
SE | 09.05.2018 | ||
SI | 09.05.2018 | ||
SK | 09.05.2018 | ||
SM | 09.05.2018 | ||
TR | 09.05.2018 | ||
BG | 09.08.2018 | ||
NO | 09.08.2018 | ||
GR | 10.08.2018 | ||
Précédent [2019/51] | AL | 09.05.2018 | |
AT | 09.05.2018 | ||
CZ | 09.05.2018 | ||
DK | 09.05.2018 | ||
EE | 09.05.2018 | ||
ES | 09.05.2018 | ||
FI | 09.05.2018 | ||
HR | 09.05.2018 | ||
IT | 09.05.2018 | ||
LT | 09.05.2018 | ||
LV | 09.05.2018 | ||
MC | 09.05.2018 | ||
PL | 09.05.2018 | ||
RO | 09.05.2018 | ||
RS | 09.05.2018 | ||
SE | 09.05.2018 | ||
SI | 09.05.2018 | ||
SK | 09.05.2018 | ||
SM | 09.05.2018 | ||
BG | 09.08.2018 | ||
NO | 09.08.2018 | ||
GR | 10.08.2018 | ||
Précédent [2019/46] | AT | 09.05.2018 | |
CZ | 09.05.2018 | ||
DK | 09.05.2018 | ||
EE | 09.05.2018 | ||
ES | 09.05.2018 | ||
FI | 09.05.2018 | ||
HR | 09.05.2018 | ||
IT | 09.05.2018 | ||
LT | 09.05.2018 | ||
LV | 09.05.2018 | ||
MC | 09.05.2018 | ||
PL | 09.05.2018 | ||
RO | 09.05.2018 | ||
RS | 09.05.2018 | ||
SE | 09.05.2018 | ||
SI | 09.05.2018 | ||
SK | 09.05.2018 | ||
SM | 09.05.2018 | ||
BG | 09.08.2018 | ||
NO | 09.08.2018 | ||
GR | 10.08.2018 | ||
Précédent [2019/26] | AT | 09.05.2018 | |
CZ | 09.05.2018 | ||
DK | 09.05.2018 | ||
EE | 09.05.2018 | ||
ES | 09.05.2018 | ||
FI | 09.05.2018 | ||
HR | 09.05.2018 | ||
IT | 09.05.2018 | ||
LT | 09.05.2018 | ||
LV | 09.05.2018 | ||
PL | 09.05.2018 | ||
RO | 09.05.2018 | ||
RS | 09.05.2018 | ||
SE | 09.05.2018 | ||
SI | 09.05.2018 | ||
SK | 09.05.2018 | ||
SM | 09.05.2018 | ||
BG | 09.08.2018 | ||
NO | 09.08.2018 | ||
GR | 10.08.2018 | ||
Précédent [2019/11] | AT | 09.05.2018 | |
CZ | 09.05.2018 | ||
DK | 09.05.2018 | ||
EE | 09.05.2018 | ||
ES | 09.05.2018 | ||
FI | 09.05.2018 | ||
HR | 09.05.2018 | ||
IT | 09.05.2018 | ||
LT | 09.05.2018 | ||
LV | 09.05.2018 | ||
PL | 09.05.2018 | ||
RO | 09.05.2018 | ||
RS | 09.05.2018 | ||
SE | 09.05.2018 | ||
SK | 09.05.2018 | ||
SM | 09.05.2018 | ||
BG | 09.08.2018 | ||
NO | 09.08.2018 | ||
GR | 10.08.2018 | ||
Précédent [2019/10] | AT | 09.05.2018 | |
CZ | 09.05.2018 | ||
DK | 09.05.2018 | ||
EE | 09.05.2018 | ||
ES | 09.05.2018 | ||
FI | 09.05.2018 | ||
HR | 09.05.2018 | ||
LT | 09.05.2018 | ||
LV | 09.05.2018 | ||
PL | 09.05.2018 | ||
RO | 09.05.2018 | ||
RS | 09.05.2018 | ||
SE | 09.05.2018 | ||
SK | 09.05.2018 | ||
BG | 09.08.2018 | ||
NO | 09.08.2018 | ||
GR | 10.08.2018 | ||
Précédent [2019/09] | DK | 09.05.2018 | |
EE | 09.05.2018 | ||
ES | 09.05.2018 | ||
FI | 09.05.2018 | ||
HR | 09.05.2018 | ||
LT | 09.05.2018 | ||
LV | 09.05.2018 | ||
RS | 09.05.2018 | ||
SE | 09.05.2018 | ||
BG | 09.08.2018 | ||
NO | 09.08.2018 | ||
GR | 10.08.2018 | ||
Précédent [2019/08] | DK | 09.05.2018 | |
ES | 09.05.2018 | ||
FI | 09.05.2018 | ||
HR | 09.05.2018 | ||
LT | 09.05.2018 | ||
LV | 09.05.2018 | ||
RS | 09.05.2018 | ||
SE | 09.05.2018 | ||
BG | 09.08.2018 | ||
NO | 09.08.2018 | ||
GR | 10.08.2018 | ||
Précédent [2018/52] | ES | 09.05.2018 | |
FI | 09.05.2018 | ||
HR | 09.05.2018 | ||
LT | 09.05.2018 | ||
LV | 09.05.2018 | ||
RS | 09.05.2018 | ||
SE | 09.05.2018 | ||
BG | 09.08.2018 | ||
NO | 09.08.2018 | ||
GR | 10.08.2018 | ||
Précédent [2018/51] | ES | 09.05.2018 | |
FI | 09.05.2018 | ||
HR | 09.05.2018 | ||
LT | 09.05.2018 | ||
LV | 09.05.2018 | ||
RS | 09.05.2018 | ||
SE | 09.05.2018 | ||
BG | 09.08.2018 | ||
NO | 09.08.2018 | ||
Précédent [2018/50] | ES | 09.05.2018 | |
FI | 09.05.2018 | ||
HR | 09.05.2018 | ||
LT | 09.05.2018 | ||
SE | 09.05.2018 | ||
BG | 09.08.2018 | ||
NO | 09.08.2018 | ||
Précédent [2018/49] | ES | 09.05.2018 | |
FI | 09.05.2018 | ||
LT | 09.05.2018 | ||
SE | 09.05.2018 | ||
BG | 09.08.2018 | ||
NO | 09.08.2018 | ||
Précédent [2018/47] | ES | 09.05.2018 | |
FI | 09.05.2018 | ||
LT | 09.05.2018 | ||
NO | 09.08.2018 | Citations: | Recherche | [XDI] - Lars Berlemann ET AL, "Cognitive Radio and Dynamic Spectrum Access", Cognitive Radio and Dynamic Spectrum Access, Wiley, (20090701), pages 145 - 187, ISBN 978-0-47-075443-6, XP055044614 [XD] 1-7,10-15 * page 145 - page 149; figure 6.1 * [I] 8,9 | [I] - GUMMALLA A C V ET AL, "An access protocol for a wireless home network", WIRELESS COMMUNICATIONS AND NETWORKING CONFERENCE, 1999. WCNC. 1999 IE EE NEW ORLEANS, LA, USA 21-24 SEPT. 1999, PISCATAWAY, NJ, USA,IEEE, US, (19990921), doi:10.1109/WCNC.1999.796966, ISBN 978-0-7803-5668-9, pages 1392 - 1396, XP010353704 [I] 1-15 * abstract * * sections III-IV * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/WCNC.1999.796966 | [XP] - STEFAN MANGOLD (DISNEY RESEARCH), "carrier-grade 802.11 operating in paired spectrum ; 11-10-0533-01-0wng-carrier-grade-802-11-operating-in-paired-spectrum", IEEE DRAFT; 11-10-0533-01-0WNG-CARRIER-GRADE-802-11-OPERATING-IN-PAIRED-SPECTRUM, IEEE-SA MENTOR, PISCATAWAY, NJ USA, (20100516), vol. 802.11WNG SC, no. 1, pages 1 - 18, XP017677010 [XP] 1-15 * the whole document * | [T] - STEFAN MANGOLD ET AL, "A dual-radio contention-based protocol for paired spectrum access and TV white space", WIRELESS ON-DEMAND NETWORK SYSTEMS AND SERVICES (WONS), 2012 9TH ANNUAL CONFERENCE ON, IEEE, (20120109), doi:10.1109/WONS.2012.6152214, ISBN 978-1-4577-1721-5, pages 107 - 112, XP032115771 DOI: http://dx.doi.org/10.1109/WONS.2012.6152214 | par le demandeur | - G. BIANCHI, "Performance analysis of the ieee 802.11 distributed coordination function", SELECTED AREAS IN COMMUNICATIONS, IEEE JOURNAL, (200003), vol. 18, no. 3, doi:doi:10.1109/49.840210, pages 535 - 547, XP011449989 DOI: http://dx.doi.org/10.1109/49.840210 |