EP2611956 - PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE FORMATION À SEC D'UNE BANDE FIBREUSE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 20.11.2015 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.10.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 14.11.2018 [2018/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Oerlikon Textile GmbH & Co. KG Leverkuser Strasse 65 42897 Remscheid / DE | [2013/28] | Inventeur(s) | 01 /
SCHWARZ, Olaf Lilienweg 2 24536 Neumünster / DE | 02 /
MÄHLMANN, Ingo Ferdinand-Sauerbruch-Str. 4 25524 Itzehoe / DE | 03 /
SOGAARD JENSEN, Rune Sondrevej 31 DK-8700 Horsens / DK | [2013/28] | Mandataire(s) | Neumann, Ditmar KNH Patentanwälte Neumann Heine Taruttis PartG mbB Postfach 10 33 63 40024 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Précédent [2015/03] | Neumann, Ditmar KNH Patentanwälte Kahlhöfer Neumann Rößler Heine PartG mbB Postfach 10 33 63 40024 Düsseldorf / DE | ||
Précédent [2013/28] | Neumann, Ditmar KNH Patentanwälte Kahlhöfer Neumann Rößler Heine Postfach 10 33 63 40024 Düsseldorf / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 11752176.5 | 25.08.2011 | WO2011EP64659 | Numéro de priorité, date | DE20101035944 | 31.08.2010 Format original publié: DE102010035944 | [2013/28] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2012028535 | Date: | 08.03.2012 | Langue: | DE | [2012/10] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2611956 | Date: | 10.07.2013 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 08.03.2012, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2013/28] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2611956 | Date: | 14.01.2015 | Langue: | DE | [2015/03] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 08.03.2012 | Classification | IPC: | D04H1/736, D01G25/00, D04H1/732 | [2014/36] | CPC: |
D01G25/00 (EP,KR,US);
D04H1/732 (EP,KR,US);
D04H1/005 (US);
D04H1/736 (EP,KR,US);
D04H1/74 (EP,US)
|
Précédent IPC [2013/28] | D04H1/72, D04H1/736, D01G25/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/28] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM TROCKENFORMEN EINER FASERBAHN | [2013/28] | Anglais: | METHOD AND DEVICE FOR THE DRY FORMING OF A FIBRE WEB | [2013/28] | Français: | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE FORMATION À SEC D'UNE BANDE FIBREUSE | [2013/28] | Entrée dans la phase régionale | 08.03.2013 | Taxe nationale de base payée | 08.03.2013 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 08.03.2013 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 08.03.2013 | Requête en examen déposée [2013/28] | 17.07.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 25.08.2014 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.12.2014 | Taxe de délivrance payée | 03.12.2014 | Taxe publication/d‘impression payée | 03.12.2014 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 25.08.2014 | Opposition(s) | 15.10.2015 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2015/52] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.08.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.08.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 25.08.2011 | AL | 14.01.2015 | CY | 14.01.2015 | CZ | 14.01.2015 | EE | 14.01.2015 | ES | 14.01.2015 | HR | 14.01.2015 | LT | 14.01.2015 | LV | 14.01.2015 | MC | 14.01.2015 | MK | 14.01.2015 | MT | 14.01.2015 | NL | 14.01.2015 | PL | 14.01.2015 | PT | 14.01.2015 | RO | 14.01.2015 | RS | 14.01.2015 | SE | 14.01.2015 | SI | 14.01.2015 | SK | 14.01.2015 | SM | 14.01.2015 | TR | 14.01.2015 | BG | 14.04.2015 | NO | 14.04.2015 | GR | 15.04.2015 | IS | 14.05.2015 | GB | 25.08.2015 | IE | 25.08.2015 | LU | 25.08.2015 | BE | 31.08.2015 | CH | 31.08.2015 | FR | 31.08.2015 | LI | 31.08.2015 | [2018/46] |
Précédent [2018/31] | HU | 25.08.2011 | |
CY | 14.01.2015 | ||
CZ | 14.01.2015 | ||
EE | 14.01.2015 | ||
ES | 14.01.2015 | ||
HR | 14.01.2015 | ||
LT | 14.01.2015 | ||
LV | 14.01.2015 | ||
MC | 14.01.2015 | ||
MK | 14.01.2015 | ||
MT | 14.01.2015 | ||
NL | 14.01.2015 | ||
PL | 14.01.2015 | ||
PT | 14.01.2015 | ||
RO | 14.01.2015 | ||
RS | 14.01.2015 | ||
SE | 14.01.2015 | ||
SI | 14.01.2015 | ||
SK | 14.01.2015 | ||
SM | 14.01.2015 | ||
TR | 14.01.2015 | ||
BG | 14.04.2015 | ||
NO | 14.04.2015 | ||
GR | 15.04.2015 | ||
IS | 14.05.2015 | ||
GB | 25.08.2015 | ||
IE | 25.08.2015 | ||
LU | 25.08.2015 | ||
BE | 31.08.2015 | ||
CH | 31.08.2015 | ||
FR | 31.08.2015 | ||
LI | 31.08.2015 | ||
Précédent [2017/39] | HU | 25.08.2011 | |
CY | 14.01.2015 | ||
CZ | 14.01.2015 | ||
EE | 14.01.2015 | ||
ES | 14.01.2015 | ||
HR | 14.01.2015 | ||
LT | 14.01.2015 | ||
LV | 14.01.2015 | ||
MC | 14.01.2015 | ||
MT | 14.01.2015 | ||
NL | 14.01.2015 | ||
PL | 14.01.2015 | ||
RO | 14.01.2015 | ||
RS | 14.01.2015 | ||
SE | 14.01.2015 | ||
SI | 14.01.2015 | ||
SK | 14.01.2015 | ||
SM | 14.01.2015 | ||
BG | 14.04.2015 | ||
NO | 14.04.2015 | ||
GR | 15.04.2015 | ||
IS | 14.05.2015 | ||
GB | 25.08.2015 | ||
IE | 25.08.2015 | ||
LU | 25.08.2015 | ||
BE | 31.08.2015 | ||
CH | 31.08.2015 | ||
FR | 31.08.2015 | ||
LI | 31.08.2015 | ||
Précédent [2017/22] | CZ | 14.01.2015 | |
EE | 14.01.2015 | ||
ES | 14.01.2015 | ||
HR | 14.01.2015 | ||
LT | 14.01.2015 | ||
LV | 14.01.2015 | ||
MC | 14.01.2015 | ||
MT | 14.01.2015 | ||
NL | 14.01.2015 | ||
PL | 14.01.2015 | ||
RO | 14.01.2015 | ||
RS | 14.01.2015 | ||
SE | 14.01.2015 | ||
SI | 14.01.2015 | ||
SK | 14.01.2015 | ||
BG | 14.04.2015 | ||
NO | 14.04.2015 | ||
GR | 15.04.2015 | ||
IS | 14.05.2015 | ||
GB | 25.08.2015 | ||
IE | 25.08.2015 | ||
LU | 25.08.2015 | ||
CH | 31.08.2015 | ||
FR | 31.08.2015 | ||
LI | 31.08.2015 | ||
Précédent [2016/36] | CZ | 14.01.2015 | |
EE | 14.01.2015 | ||
ES | 14.01.2015 | ||
HR | 14.01.2015 | ||
LT | 14.01.2015 | ||
LV | 14.01.2015 | ||
MC | 14.01.2015 | ||
NL | 14.01.2015 | ||
PL | 14.01.2015 | ||
RO | 14.01.2015 | ||
RS | 14.01.2015 | ||
SE | 14.01.2015 | ||
SI | 14.01.2015 | ||
SK | 14.01.2015 | ||
BG | 14.04.2015 | ||
NO | 14.04.2015 | ||
GR | 15.04.2015 | ||
IS | 14.05.2015 | ||
GB | 25.08.2015 | ||
IE | 25.08.2015 | ||
LU | 25.08.2015 | ||
CH | 31.08.2015 | ||
FR | 31.08.2015 | ||
LI | 31.08.2015 | ||
Précédent [2016/34] | CZ | 14.01.2015 | |
EE | 14.01.2015 | ||
ES | 14.01.2015 | ||
HR | 14.01.2015 | ||
LT | 14.01.2015 | ||
LV | 14.01.2015 | ||
MC | 14.01.2015 | ||
NL | 14.01.2015 | ||
PL | 14.01.2015 | ||
RO | 14.01.2015 | ||
RS | 14.01.2015 | ||
SE | 14.01.2015 | ||
SI | 14.01.2015 | ||
SK | 14.01.2015 | ||
BG | 14.04.2015 | ||
NO | 14.04.2015 | ||
GR | 15.04.2015 | ||
IS | 14.05.2015 | ||
GB | 25.08.2015 | ||
IE | 25.08.2015 | ||
LU | 25.08.2015 | ||
CH | 31.08.2015 | ||
LI | 31.08.2015 | ||
Précédent [2016/33] | CZ | 14.01.2015 | |
EE | 14.01.2015 | ||
ES | 14.01.2015 | ||
HR | 14.01.2015 | ||
LT | 14.01.2015 | ||
LV | 14.01.2015 | ||
MC | 14.01.2015 | ||
NL | 14.01.2015 | ||
PL | 14.01.2015 | ||
RO | 14.01.2015 | ||
RS | 14.01.2015 | ||
SE | 14.01.2015 | ||
SI | 14.01.2015 | ||
SK | 14.01.2015 | ||
BG | 14.04.2015 | ||
NO | 14.04.2015 | ||
GR | 15.04.2015 | ||
IS | 14.05.2015 | ||
IE | 25.08.2015 | ||
LU | 25.08.2015 | ||
CH | 31.08.2015 | ||
LI | 31.08.2015 | ||
Précédent [2016/22] | CZ | 14.01.2015 | |
EE | 14.01.2015 | ||
ES | 14.01.2015 | ||
HR | 14.01.2015 | ||
LT | 14.01.2015 | ||
LV | 14.01.2015 | ||
MC | 14.01.2015 | ||
NL | 14.01.2015 | ||
PL | 14.01.2015 | ||
RO | 14.01.2015 | ||
RS | 14.01.2015 | ||
SE | 14.01.2015 | ||
SI | 14.01.2015 | ||
SK | 14.01.2015 | ||
BG | 14.04.2015 | ||
NO | 14.04.2015 | ||
GR | 15.04.2015 | ||
IS | 14.05.2015 | ||
LU | 25.08.2015 | ||
CH | 31.08.2015 | ||
LI | 31.08.2015 | ||
Précédent [2016/18] | CZ | 14.01.2015 | |
EE | 14.01.2015 | ||
ES | 14.01.2015 | ||
HR | 14.01.2015 | ||
LT | 14.01.2015 | ||
LV | 14.01.2015 | ||
MC | 14.01.2015 | ||
NL | 14.01.2015 | ||
PL | 14.01.2015 | ||
RO | 14.01.2015 | ||
RS | 14.01.2015 | ||
SE | 14.01.2015 | ||
SI | 14.01.2015 | ||
SK | 14.01.2015 | ||
BG | 14.04.2015 | ||
NO | 14.04.2015 | ||
GR | 15.04.2015 | ||
IS | 14.05.2015 | ||
LU | 25.08.2015 | ||
Précédent [2016/17] | CZ | 14.01.2015 | |
EE | 14.01.2015 | ||
ES | 14.01.2015 | ||
HR | 14.01.2015 | ||
LT | 14.01.2015 | ||
LV | 14.01.2015 | ||
NL | 14.01.2015 | ||
PL | 14.01.2015 | ||
RO | 14.01.2015 | ||
RS | 14.01.2015 | ||
SE | 14.01.2015 | ||
SI | 14.01.2015 | ||
SK | 14.01.2015 | ||
BG | 14.04.2015 | ||
NO | 14.04.2015 | ||
GR | 15.04.2015 | ||
IS | 14.05.2015 | ||
LU | 25.08.2015 | ||
Précédent [2016/12] | CZ | 14.01.2015 | |
EE | 14.01.2015 | ||
ES | 14.01.2015 | ||
HR | 14.01.2015 | ||
LT | 14.01.2015 | ||
LV | 14.01.2015 | ||
NL | 14.01.2015 | ||
PL | 14.01.2015 | ||
RO | 14.01.2015 | ||
RS | 14.01.2015 | ||
SE | 14.01.2015 | ||
SI | 14.01.2015 | ||
SK | 14.01.2015 | ||
BG | 14.04.2015 | ||
NO | 14.04.2015 | ||
GR | 15.04.2015 | ||
IS | 14.05.2015 | ||
Précédent [2015/49] | CZ | 14.01.2015 | |
EE | 14.01.2015 | ||
ES | 14.01.2015 | ||
HR | 14.01.2015 | ||
LT | 14.01.2015 | ||
LV | 14.01.2015 | ||
NL | 14.01.2015 | ||
PL | 14.01.2015 | ||
RO | 14.01.2015 | ||
RS | 14.01.2015 | ||
SE | 14.01.2015 | ||
SK | 14.01.2015 | ||
BG | 14.04.2015 | ||
NO | 14.04.2015 | ||
GR | 15.04.2015 | ||
IS | 14.05.2015 | ||
Précédent [2015/39] | ES | 14.01.2015 | |
HR | 14.01.2015 | ||
LT | 14.01.2015 | ||
LV | 14.01.2015 | ||
NL | 14.01.2015 | ||
PL | 14.01.2015 | ||
RS | 14.01.2015 | ||
SE | 14.01.2015 | ||
BG | 14.04.2015 | ||
NO | 14.04.2015 | ||
GR | 15.04.2015 | ||
IS | 14.05.2015 | ||
Précédent [2015/38] | ES | 14.01.2015 | |
HR | 14.01.2015 | ||
LT | 14.01.2015 | ||
PL | 14.01.2015 | ||
SE | 14.01.2015 | ||
BG | 14.04.2015 | ||
NO | 14.04.2015 | ||
GR | 15.04.2015 | ||
IS | 14.05.2015 | ||
Précédent [2015/37] | ES | 14.01.2015 | |
HR | 14.01.2015 | ||
LT | 14.01.2015 | ||
PL | 14.01.2015 | ||
SE | 14.01.2015 | ||
BG | 14.04.2015 | ||
NO | 14.04.2015 | ||
GR | 15.04.2015 | ||
Précédent [2015/36] | ES | 14.01.2015 | |
HR | 14.01.2015 | ||
LT | 14.01.2015 | ||
SE | 14.01.2015 | ||
BG | 14.04.2015 | ||
NO | 14.04.2015 | ||
Précédent [2015/35] | ES | 14.01.2015 | |
LT | 14.01.2015 | ||
NO | 14.04.2015 | ||
Précédent [2015/33] | ES | 14.01.2015 | Cité dans | Recherche internationale | [X]DE2149892 (INGENJOERS B PROJEKT AB FA); | [A]US5445777 (NOEL JOHN R [US], et al); | [X]WO03016605 (DAN WEB HOLDING AS [DK], et al); | [A]US2005098910 (ANDERSEN CARSTEN [DK]); | [X]WO2005106091 (CONCERT GMBH [DE], et al) | par le demandeur | WO03016622 | WO2004106604 | WO2006131122 |