Extrait du Registre européen des brevets

EP Présentation générale: EP2625266

EP2625266 - PROCÉDÉ DE PRODUCTION D'UN TISSU TRIDIMENSIONNEL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
StatutAucune opposition formée dans le délai
Statut actualisé le  04.08.2017
Base de données mise à jour au 20.09.2017
Dernier événement   Tooltip08.09.2017Extinction du brevet dans un Etat contractant
Nouvel/nouveaux État(s): LU
publié le 11.10.2017 [2017/41]
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
Medizinische Hochschule Hannover
Carl-Neuberg-Strasse 1
30625 Hannover / DE
Pour tous les Etats désignés
Biomimetics Technologies Inc.
191 Ellis Avenue
Toronto, ON M6S 2X4 / CA
Pour tous les Etats désignés
Stolz, Marvin
Leonhardtstrasse 19
14057 Berlin / DE
Pour tous les Etats désignés
Schmälzlin, Elmar
Bergholzer Str. 3
14473 Potsdam / DE
[N/P]
Précédent [2016/39]Pour tous les Etats désignés
Medizinische Hochschule Hannover
Carl-Neuberg-Strasse 1
30625 Hannover / DE
Pour tous les Etats désignés
Biomimetics Technologies Inc.
191 Ellis Avenue
Toronto, ON M6S 2X4 / CA
Pour tous les Etats désignés
Stolz, Marvin
Niehbuhrstr. 71
10629 Berlin / DE
Pour tous les Etats désignés
Schmälzlin, Elmar
Bergholzer Str. 3
14473 Potsdam / DE
Précédent [2013/33]Pour tous les Etats désignés
Medizinische Hochschule Hannover
Carl-Neuberg-Strasse 1
30625 Hannover / DE
Pour tous les Etats désignés
Biomimetics Technologies Inc.
191 Ellis Avenue
Toronto ON M6S 2X4 / CA
Pour tous les Etats désignés
Stolz, Marvin
Niehbuhrstr. 71
10629 Berlin / DE
Pour tous les Etats désignés
Schmälzlin, Elmar
Bergholzer Str. 3
14473 Potsdam / DE
Inventeur(s)01 / SCHMÄLZLIN, Elmar
Bergholzer Str. 3
14473 Potsdam / DE
02 / WEYAND, Birgit
Carl-Neuberg-Str. 1
30625 Hannover / DE
03 / ISRAELOWITZ, Meir
1010 Brodview Avenue Apt. 606
M4K 2R8 / CA
04 / VOGT, Peter
Carl-Neuberg-Str. 1
30625 Hannover / DE
05 / REIMERS, Kerstin
Carl-Neuberg-Str. 1
30625 Hannover / DE
06 / VON SCHROEDER, Herbert, P.
191 Ellis Avenue
M6S 2X4 Toronto, ON / CA
07 / GILLE, Christoph
Junostrasse 6d
13467 Berlin / DE
 [2013/52]
Précédent [2013/33]01 / SCHMÄLZLIN, Elmar
Bergholzer Str. 3
14473 Potsdam / DE
02 / WEYAND, Birgit
Carl-Neuberg-Str. 1
30625 Hannover / DE
03 / ISRAELOWITZ, Meir
Toronto
Ontario / CA
04 / VOGT, Peter
Carl-Neuberg-Str. 1
30625 Hannover / DE
05 / REIMERS, Kerstin
Carl-Neuberg-Str. 1
30625 Hannover / DE
06 / VON SCHROEDER, Herbert, P.
Toronto
Ontario / CA
07 / GILLE, Christoph
Toronto
Ontario / CA
Mandataire(s)Taruttis, Stefan Georg
TARUTTIS Patentanwaltskanzlei Aegidientorplatz 2b
30159 Hannover / DE
[2013/33]
Numéro de la demande, date de dépôt11771065.704.10.2011
[2016/39]
WO2011EP67344
Numéro de priorité, dateUS20100404320P04.10.2010         Format original publié: US 404320 P
[2013/33]
Langue de dépôtEN
Langue de la procédureEN
PublicationType: A1  Demande avec rapport de recherche
N°:WO2012045756
Date:12.04.2012
Langue:EN
[2012/15]
Type: A1 Demande avec rapport de recherche 
N°:EP2625266
Date:14.08.2013
Langue:EN
La demande a été publiée par l'OMPI le 12.04.2012 dans une des langues officielles de l'OEB.
[2013/33]
Type: B1 Fascicule de brevet 
N°:EP2625266
Date:28.09.2016
Langue:EN
[2016/39]
Type: B8 Page de titre du fascicule corrigée 
N°:EP2625266
Date:21.12.2016
[2016/51]
Rapport(s) de rechercheRapport de recherche internationaleEP12.04.2012
ClassificationInternationale:C12Q3/00, G01N33/84, C12N5/0775, C12N5/00
[2016/20]
Précédent Internationale [2013/33]C12N5/00, G01N21/64
Etats contractants désignésAL,   AT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   RS,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2013/33]
Etats autorisant lextensionBAPas encore payé
MEPas encore payé
TitreAllemand:VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON DREIDIMENSIONALEM GEWEBE[2013/33]
Anglais:PROCESS FOR PRODUCING THREE-DIMENSIONAL TISSUE[2013/33]
Français:PROCÉDÉ DE PRODUCTION D'UN TISSU TRIDIMENSIONNEL[2013/33]
Entrée dans la phase régionale02.05.2013Taxe nationale de base payée 
02.05.2013Taxe(s) de désignation payée(s) 
02.05.2013Taxe d'examen payée 
Procédure d'examen02.05.2013Requête en examen déposée  [2013/33]
08.01.2014Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription)
14.03.2014Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04)
11.07.2014Réponse à une notification de la division dexamen
28.07.2014Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06)
22.01.2015Réponse à une notification de la division dexamen
10.02.2015Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06)
26.06.2015Réponse à une notification de la division dexamen
29.04.2016Notification relative à l'intention de délivrer le brevet
15.08.2016Taxe de délivrance payée
15.08.2016Taxe publication/d‘impression payée
15.08.2016Réception des traductions de la/des revendication(s)
Demande(s) divisionnaire(s)La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est  14.03.2014
Opposition(s)29.06.2017Aucune opposition formée dans le délai imparti [2017/36]
Taxes payéesTaxe annuelle
15.10.2013Taxe annuelle Année du brevet 03
06.10.2014Taxe annuelle Année du brevet 04
17.09.2015Taxe annuelle Année du brevet 05
Extinctions au cours de la procédure dopposition  TooltipAT28.09.2016
BE28.09.2016
CZ28.09.2016
DK28.09.2016
EE28.09.2016
ES28.09.2016
FI28.09.2016
HR28.09.2016
IT28.09.2016
LT28.09.2016
LV28.09.2016
NL28.09.2016
PL28.09.2016
RO28.09.2016
RS28.09.2016
SE28.09.2016
SK28.09.2016
SM28.09.2016
LU04.10.2016
BG28.12.2016
NO28.12.2016
GR29.12.2016
IS28.01.2017
PT30.01.2017
[2017/40]
Précédent [2017/34]AT28.09.2016
BE28.09.2016
CZ28.09.2016
DK28.09.2016
EE28.09.2016
ES28.09.2016
FI28.09.2016
HR28.09.2016
IT28.09.2016
LT28.09.2016
LV28.09.2016
NL28.09.2016
PL28.09.2016
RO28.09.2016
RS28.09.2016
SE28.09.2016
SK28.09.2016
SM28.09.2016
BG28.12.2016
NO28.12.2016
GR29.12.2016
IS28.01.2017
PT30.01.2017
Précédent [2017/23]AT28.09.2016
BE28.09.2016
CZ28.09.2016
EE28.09.2016
ES28.09.2016
FI28.09.2016
HR28.09.2016
IT28.09.2016
LT28.09.2016
LV28.09.2016
NL28.09.2016
PL28.09.2016
RO28.09.2016
RS28.09.2016
SE28.09.2016
SK28.09.2016
SM28.09.2016
BG28.12.2016
NO28.12.2016
GR29.12.2016
IS28.01.2017
PT30.01.2017
Précédent [2017/23]AT28.09.2016
BE28.09.2016
CZ28.09.2016
EE28.09.2016
FI28.09.2016
HR28.09.2016
LT28.09.2016
LV28.09.2016
NL28.09.2016
PL28.09.2016
RO28.09.2016
RS28.09.2016
SE28.09.2016
SK28.09.2016
BG28.12.2016
NO28.12.2016
GR29.12.2016
IS28.01.2017
Précédent [2017/13]FI28.09.2016
HR28.09.2016
LT28.09.2016
LV28.09.2016
NL28.09.2016
RS28.09.2016
SE28.09.2016
BE31.10.2016
NO28.12.2016
GR29.12.2016
Précédent [2017/11]FI28.09.2016
HR28.09.2016
LT28.09.2016
RS28.09.2016
SE28.09.2016
BE31.10.2016
NO28.12.2016
GR29.12.2016
Précédent [2017/10]FI28.09.2016
HR28.09.2016
LT28.09.2016
RS28.09.2016
SE28.09.2016
BE31.10.2016
NO28.12.2016
Précédent [2017/09]FI28.09.2016
LT28.09.2016
NO28.12.2016
Précédent [2017/07]LT28.09.2016
Cité dansRecherche internationale[XY]US2004171094  (KLIMANT INGO [DE], et al) [X] 1-13 * claims 5, 6 * * paragraph [0019] - paragraph [0023] * [Y] 1-17;
 [XY]US2005058842  (LIEBMANN-VINSON ANDREA [US], et al) [X] 1-13 * paragraph [0019] - paragraph [0021] * * paragraphs [0030] - [0035] * * claims 1, 25, 30, 31 * [Y] 1-17
 [XY]  - ACOSTA M A ET AL, "Fluorescent microparticles for sensing cell microenvironment oxygen levels within 3D scaffolds", BIOMATERIALS, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS BV., BARKING, GB, vol. 30, no. 17, doi:10.1016/J.BIOMATERIALS.2009.02.021, ISSN 0142-9612, (20090601), pages 3068 - 3074, (20090314), XP026933211 [X] 1-13 * the whole document * [Y] 1-17

DOI:   http://dx.doi.org/10.1016/j.biomaterials.2009.02.021
 [XY]  - PETER C. THOMAS ET AL, "A Noninvasive Thin Film Sensor for Monitoring Oxygen Tension during in Vitro Cell Culture", ANALYTICAL CHEMISTRY, (20091115), vol. 81, no. 22, doi:10.1021/ac9013379, ISSN 0003-2700, pages 9239 - 9246, XP055019142 [X] 1-13 * the whole document * [Y] 1-17

DOI:   http://dx.doi.org/10.1021/ac9013379
Examen   - CHOU PI-TAI ET AL, "Phosphorescent dyes for organic light-emitting diodes.", CHEMISTRY (WEINHEIM AN DER BERGSTRASSE, GERMANY) 2007, (2007), vol. 13, no. 2, ISSN 0947-6539, pages 380 - 395,
    - WANG XU-DONG ET AL, "Optical methods for sensing and imaging oxygen: materials, spectroscopies and applications.", CHEMICAL SOCIETY REVIEWS 21 MAY 2014, (20140521), vol. 43, no. 10, ISSN 1460-4744, pages 3666 - 3761,
par le demandeurEP2031501
    - SCHMALZLIN ET AL., SENSORS AND ACTUATORS B, (2006), pages 251 - 254,