Extrait du Registre européen des brevets

Présentation générale: EP2593906

EP2593906 - TOMODENSITOMÉTRIE HAUTE PERFORMANCE À RÉCURSIVITÉS OPTIMISÉES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
StatutLa requête en examen a été présentée
Statut actualisé le  19.04.2013
Base de données mise à jour au 15.12.2018
Dernier événement   Tooltip31.07.2018Nouvelle entrée: taxe annuelle payée 
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
Jarisch, Wolfram R.
11102 Candlelight Lane
Potomac, MD 20854 / US
[2013/21]
Inventeur(s)01 / voir demandeur
...
 [2013/21]
Mandataire(s)Appleyard Lees IP LLP
15 Clare Road
Halifax HX1 2HY / GB
[N/P]
Précédent [2013/21]Waddington, Richard , et al
Appleyard Lees
15 Clare Road
Halifax HX1 2HY / GB
Numéro de la demande, date de dépôt11807508.414.07.2011
WO2011US44005
Numéro de priorité, dateUS2010083820516.07.2010         Format original publié: US 838205
[2013/21]
Langue de dépôtEN
Langue de la procédureEN
PublicationType: A1  Demande avec rapport de recherche
N°:WO2012009535
Date:19.01.2012
Langue:EN
[2012/03]
Type: A1 Demande avec rapport de recherche 
N°:EP2593906
Date:22.05.2013
Langue:EN
La demande a été publiée par l'OMPI le 19.01.2012 dans une des langues officielles de l'OEB.
[2013/21]
Rapport(s) de rechercheRapport de recherche internationale - publié le:US19.01.2012
Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le:EP29.06.2016
ClassificationInternationale:G06T11/00, G06K9/00
[2016/30]
Précédent Internationale [2013/21]G06K9/00
Etats contractants désignésAL,   AT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   RS,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2013/21]
TitreAllemand:HOCHLEISTUNGSCOMPUTERTOMOGRAPHIE MIT OPTIMIERTEN REKURSIONEN[2013/21]
Anglais:HIGH EFFICIENCY COMPUTED TOMOGRAPHY WITH OPTIMIZED RECURSIONS[2013/21]
Français:TOMODENSITOMÉTRIE HAUTE PERFORMANCE À RÉCURSIVITÉS OPTIMISÉES[2013/21]
Entrée dans la phase régionale13.02.2013Taxe nationale de base payée 
13.02.2013Taxe de recherche payée 
13.02.2013Taxe(s) de désignation payée(s) 
13.02.2013Taxe d'examen payée 
Procédure dexamen13.02.2013Requête en examen déposée  [2013/21]
25.01.2017Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription)
Taxes payéesTaxe annuelle
28.10.2013Taxe annuelle Année du brevet 03
28.07.2014Taxe annuelle Année du brevet 04
27.07.2015Taxe annuelle Année du brevet 05
27.07.2016Taxe annuelle Année du brevet 06
27.07.2017Taxe annuelle Année du brevet 07
27.07.2018Taxe annuelle Année du brevet 08
Surtaxe
Surtaxe concernant la taxe annuelle
31.07.201303   M06   Taxe payée le   28.10.2013
Citations:Recherche[XY]WO2009158718  (JARISCH WOLFRAM R [US]) [X] 1-7,9-12,15-20 * abstract * * figure 1 * * figure 2 * * figure 3 * * Eq. 3 * * paragraph [0043] - paragraph [0063] * [Y] 8,13,14;
 [XY]WO2010030750  (SAMPLIFY SYSTEMS INC [US], et al) [X] 1-7,9-12,15-20 * abstract * * paragraph [0005] * [Y] 8,13,14;
 [A]US2008118020  (THIBAULT JEAN-BAPTISTE DANIEL [US], et al) [A] 1-20 * the whole document *;
 [A]US6018562  (WILLSON PAUL D [US]) [A] 1-20 * the whole document *
Recherche internationale[X]US2009324047  (JARISCH WOLFRAM R [US]);
 [Y]US2010070836  (WEGENER ALBERT W [US], et al);
 [A]WO2009158718  (JARISCH WOLFRAM R [US]);
 [A]US2008118020  (THIBAULT JEAN-BAPTISTE DANIEL [US], et al);
 [A]US6018562  (WILLSON PAUL D [US])