EP2654731 - FORMULATIONS SOLIDES À LIBÉRATION PROLONGÉE POUR DISPERSIONS SOLIDES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2013/44] | FORMULATIONS RETARD SOLIDES À BASE DE DISPERSIONS SOLIDES | ||
[2015/47] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 02.06.2017 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.10.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 14.11.2018 [2018/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG Mainzer Strasse 81 65189 Wiesbaden / DE | [2016/10] |
Précédent [2013/44] | Pour tous les Etats désignés Abbott GmbH & Co. KG Max-Planck-Ring 2 65205 Wiesbaden / DE | Inventeur(s) | 01 /
BERNDL, Gunther Apfelgasse 13 67098 Bad Dürkheim / DE | 02 /
WEIS, Juergen Am Lindenbaum 21 60433 Frankfurt/Main / DE | 03 /
GRANZOW, Dietrich Roseggerstr. 3 67065 Ludwigshafen / DE | 04 /
LIEPOLD, Bernd Birkenweg 44 69221 Dossenheim / DE | 05 /
LANDER, Ute Ratsteig 1 67814 Dannenfels / DE | 06 /
WESTEDT, Ulrich Weinheimer Str. 2 69198 Schriesheim / DE | [2013/44] | Mandataire(s) | Reitstötter Kinzebach Patentanwälte Sternwartstraße 4 81679 München / DE | [N/P] |
Précédent [2016/30] | Reitstötter Kinzebach Patentanwälte Sternwartstrasse 4 81679 München / DE | ||
Précédent [2013/44] | Reitstötter - Kinzebach Patentanwälte Sternwartstrasse 4 81679 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 11808863.2 | 22.12.2011 | [2016/30] | WO2011EP73850 | Numéro de priorité, date | EP20100196936 | 23.12.2010 Format original publié: EP 10196936 | [2013/44] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2012085236 | Date: | 28.06.2012 | Langue: | EN | [2012/26] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2654731 | Date: | 30.10.2013 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 28.06.2012, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2013/44] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2654731 | Date: | 27.07.2016 | Langue: | EN | [2016/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 28.06.2012 | Classification | IPC: | A61K9/20, A61K47/32, A61K47/34 | [2013/44] | CPC: |
A61K9/146 (EP,US);
A61K47/34 (US);
A61K31/167 (US);
A61K31/192 (US);
A61K31/216 (US);
A61K47/32 (US);
A61K9/00 (US);
A61K9/2095 (EP,US);
A61K9/2027 (EP,US);
A61K9/2031 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/44] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | FESTE VERZÖGERUNGSFORMULIERUNGEN BASIEREND AUF FESTDISPERGIERUNGEN | [2015/47] | Anglais: | SOLID RETARD FORMULATIONS BASED ON SOLID DISPERSIONS | [2013/44] | Français: | FORMULATIONS SOLIDES À LIBÉRATION PROLONGÉE POUR DISPERSIONS SOLIDES | [2015/47] |
Précédent [2013/44] | FESTE VERZÖGERUNGSFORMULIERUNGEN AUF DER BASIS VON FESTEN DISPERSIONEN | ||
Précédent [2013/44] | FORMULATIONS RETARD SOLIDES À BASE DE DISPERSIONS SOLIDES | Entrée dans la phase régionale | 18.06.2013 | Taxe nationale de base payée | 18.06.2013 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 18.06.2013 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 23.10.2012 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 18.06.2013 | Requête en examen déposée [2013/44] | 07.07.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.11.2014 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.11.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.03.2016 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 14.03.2016 | Taxe de délivrance payée | 14.03.2016 | Taxe publication/d‘impression payée | 08.06.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 15.06.2016 | Taxe de délivrance payée | 15.06.2016 | Taxe publication/d‘impression payée | 15.06.2016 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 07.07.2014 | Opposition(s) | 02.05.2017 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2017/27] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.12.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 05.12.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 07.12.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 22.12.2011 | AL | 27.07.2016 | CY | 27.07.2016 | CZ | 27.07.2016 | EE | 27.07.2016 | FI | 27.07.2016 | HR | 27.07.2016 | LT | 27.07.2016 | LV | 27.07.2016 | MC | 27.07.2016 | MK | 27.07.2016 | RS | 27.07.2016 | SI | 27.07.2016 | SK | 27.07.2016 | SM | 27.07.2016 | BG | 27.10.2016 | NO | 27.10.2016 | IS | 27.11.2016 | LU | 22.12.2016 | MT | 22.12.2016 | [2018/46] |
Précédent [2018/43] | HU | 22.12.2011 | |
CY | 27.07.2016 | ||
CZ | 27.07.2016 | ||
EE | 27.07.2016 | ||
FI | 27.07.2016 | ||
HR | 27.07.2016 | ||
LT | 27.07.2016 | ||
LV | 27.07.2016 | ||
MC | 27.07.2016 | ||
MK | 27.07.2016 | ||
RS | 27.07.2016 | ||
SI | 27.07.2016 | ||
SK | 27.07.2016 | ||
SM | 27.07.2016 | ||
BG | 27.10.2016 | ||
NO | 27.10.2016 | ||
IS | 27.11.2016 | ||
LU | 22.12.2016 | ||
MT | 22.12.2016 | ||
Précédent [2018/28] | HU | 22.12.2011 | |
CY | 27.07.2016 | ||
CZ | 27.07.2016 | ||
EE | 27.07.2016 | ||
FI | 27.07.2016 | ||
HR | 27.07.2016 | ||
LT | 27.07.2016 | ||
LV | 27.07.2016 | ||
MC | 27.07.2016 | ||
MK | 27.07.2016 | ||
RS | 27.07.2016 | ||
SI | 27.07.2016 | ||
SK | 27.07.2016 | ||
SM | 27.07.2016 | ||
BG | 27.10.2016 | ||
NO | 27.10.2016 | ||
IS | 27.11.2016 | ||
LU | 22.12.2016 | ||
Précédent [2017/49] | CZ | 27.07.2016 | |
EE | 27.07.2016 | ||
FI | 27.07.2016 | ||
HR | 27.07.2016 | ||
LT | 27.07.2016 | ||
LV | 27.07.2016 | ||
MC | 27.07.2016 | ||
RS | 27.07.2016 | ||
SI | 27.07.2016 | ||
SK | 27.07.2016 | ||
SM | 27.07.2016 | ||
BG | 27.10.2016 | ||
NO | 27.10.2016 | ||
IS | 27.11.2016 | ||
LU | 22.12.2016 | ||
Précédent [2017/45] | CZ | 27.07.2016 | |
EE | 27.07.2016 | ||
FI | 27.07.2016 | ||
HR | 27.07.2016 | ||
LT | 27.07.2016 | ||
LV | 27.07.2016 | ||
MC | 27.07.2016 | ||
RS | 27.07.2016 | ||
SI | 27.07.2016 | ||
SK | 27.07.2016 | ||
SM | 27.07.2016 | ||
BG | 27.10.2016 | ||
NO | 27.10.2016 | ||
IS | 27.11.2016 | ||
Précédent [2017/37] | CZ | 27.07.2016 | |
EE | 27.07.2016 | ||
FI | 27.07.2016 | ||
HR | 27.07.2016 | ||
LT | 27.07.2016 | ||
LV | 27.07.2016 | ||
RS | 27.07.2016 | ||
SI | 27.07.2016 | ||
SK | 27.07.2016 | ||
SM | 27.07.2016 | ||
BG | 27.10.2016 | ||
NO | 27.10.2016 | ||
IS | 27.11.2016 | ||
Précédent [2017/32] | CZ | 27.07.2016 | |
EE | 27.07.2016 | ||
FI | 27.07.2016 | ||
HR | 27.07.2016 | ||
LT | 27.07.2016 | ||
LV | 27.07.2016 | ||
RS | 27.07.2016 | ||
SK | 27.07.2016 | ||
SM | 27.07.2016 | ||
BG | 27.10.2016 | ||
NO | 27.10.2016 | ||
IS | 27.11.2016 | ||
Précédent [2017/20] | FI | 27.07.2016 | |
HR | 27.07.2016 | ||
LT | 27.07.2016 | ||
LV | 27.07.2016 | ||
RS | 27.07.2016 | ||
NO | 27.10.2016 | ||
IS | 27.11.2016 | ||
Précédent [2017/10] | FI | 27.07.2016 | |
HR | 27.07.2016 | ||
LT | 27.07.2016 | ||
RS | 27.07.2016 | ||
NO | 27.10.2016 | ||
IS | 27.11.2016 | ||
Précédent [2017/09] | FI | 27.07.2016 | |
LT | 27.07.2016 | ||
NO | 27.10.2016 | ||
Précédent [2017/07] | LT | 27.07.2016 | Cité dans | Recherche internationale | [I]US4769236 (PANOZ DONALD E [IE], et al) [I] 1-10 * column 1, line 54 - column 2, line 2; claim 1 *; | [I]WO2009050289 (ABBOTT GMBH & CO KG [DE], et al) [I] 1-10 * page 1, line 23 - page 2, line 20; claims 1-12 *; | [I]WO2010000740 (ABBOTT GMBH & CO KG [DE], et al) [I] 1-10 * page 2, line 15 - line 41; claim - * * page 5, line 4 - line 7 * * page 11, line 23 - page 12, line 21 *; | [I]WO2010130728 (BASF SE [DE], et al) [I] 1-10 * page 1, line 20 - page 4, line 19; claim 1 *; | [A] - SERAJUDDIN ET AL, "SOLID DISPERSION OF POORLY WATER-SOUBLE DRUGS: EARLY PROMISES, SUBSEQUENT PROBLEMS, AND RECENT BREAKTHROUGHS", JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, AMERICAN PHARMACEUTICAL ASSOCIATION, WASHINGTON, US, (19991001), vol. 88, no. 10, doi:DOI:10.1021/JS980403L, ISSN 0022-3549, pages 1058 - 1066, XP000851882 [A] 1-10 * abstract * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/js980403l | par le demandeur | DE1077430 | EP0219048 | EP0240904 | EP0240906 | EP0544144 | WO9625151 | WO0134119 | WO2007115381 | - JANSSENS ET AL., EUR J PHARM SCI, (2007), vol. 30, pages 288 - 294 | - SIX ET AL., J PHARM SCI, (2004), vol. 93, no. 1, pages 124 - 131 | - J. M. HARRIS, Chemistry: Biotechnical and Biomedical Applications, PLENUM PRESS |