EP2628911 - SYSTÈME D'ALIMENTATION MARIN POUR AGENT RÉDUCTEUR SCR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 06.05.2016 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.10.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 21.11.2018 [2018/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 16-5, Konan 2-chome Minato-ku Tokyo 108-8215 / JP | Pour tous les Etats désignés Oshima Shipbuilding Co. Ltd. 1605-1, Oshima-cho Saikai-shi Nagasaki 857-2494 / JP | Pour tous les Etats désignés Japan Ship Machinery & Equipment Association 13-3, Toranomon 1-chome Minato-ku Tokyo 105-0001 / JP | [2013/49] |
Précédent [2013/34] | Pour tous les Etats désignés Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 16-5, Konan 2-chome Minato-ku Tokyo 108-8215 / JP | ||
Pour tous les Etats désignés Oshima Shipbuilding Co. Ltd. 1605-1, Oshima-cho Saikai-shi Nagasaki 857-2494 / JP | |||
Pour tous les Etats désignés Japan Marine Equipment Association Kaiyo Senpaku Building 15-16 Toranomon 1-chome Minato-ku Tokyo 105-0001 / JP | Inventeur(s) | 01 /
HIRAOKA, Naohiro C/O MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. 16-5, Konan 2-chome Minato-ku Tokyo 108-8215 / JP | 02 /
NAKAGAWA, Takahiro C/O MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. 16-5, Konan 2-chome Minato-ku Tokyo 108-8215 / JP | 03 /
MISAWA, Keisuke C/O Akasaka Diesels Limited 7-1, Yuraku-cho 1-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-0006 / JP | 04 /
NONAKA, Shinji C/O OSHIMA SHIPBUILDING CO. LTD. 1605-1, Oshima-cho Saikai-shi Nagasaki 857-2494 / JP | 05 /
KITAMURA, Shoichi c/o Japan Ship Machinery & Equipment Association 13-3, Toranomon 1-chome Minato-ku Tokyo 105-0001 / JP | [2014/03] |
Précédent [2013/34] | 01 /
HIRAOKA, Naohiro C/O MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. 16-5, Konan 2-chome Minato-ku Tokyo 108-8215 / JP | ||
02 /
NAKAGAWA, Takahiro C/O MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. 16-5, Konan 2-chome Minato-ku Tokyo 108-8215 / JP | |||
03 /
MISAWA, Keisuke C/O Akasaka Diesels Limited 7-1, Yuraku-cho 1-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-0006 / JP | |||
04 /
NONAKA, Shinji C/O OSHIMA SHIPBUILDING CO. LTD. 1605-1, Oshima-cho Saikai-shi Nagasaki 857-2494 / JP | |||
05 /
KITAMURA, Shoichi C/O Japan Marine Equipment Association 15-16, Toranomon 1-chome Minato-ku Tokyo 105-0001 / JP | Mandataire(s) | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [2015/27] |
Précédent [2013/34] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 11832625.5 | 14.10.2011 | WO2011JP73695 | Numéro de priorité, date | JP20100231669 | 14.10.2010 Format original publié: JP 2010231669 | [2013/34] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2012050196 | Date: | 19.04.2012 | Langue: | JA | [2012/16] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2628911 | Date: | 21.08.2013 | Langue: | EN | [2013/34] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2628911 | Date: | 01.07.2015 | Langue: | EN | [2015/27] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 19.04.2012 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.04.2014 | Classification | IPC: | F01N3/20, F01N11/00, B63H21/22, // B63H21/32 | [2015/10] | CPC: |
B01D53/94 (KR);
B63H21/32 (EP,KR);
F01N11/00 (EP);
F01N3/08 (KR);
F01N3/2066 (EP);
F01N3/24 (KR);
B01D2251/2062 (EP);
B01D2251/2067 (EP);
F01N2550/05 (EP);
F01N2610/02 (EP);
F01N2610/11 (EP);
F01N2610/14 (EP);
|
Précédent IPC [2013/34] | F01N3/08, B01D53/94, F01N3/24, B63H21/32 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/34] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Marines SCR-Reduktionsmittelversorgungssystem | [2015/10] | Anglais: | SCR REDUCTION AGENT MARITIME SUPPLY SYSTEM | [2013/34] | Français: | SYSTÈME D'ALIMENTATION MARIN POUR AGENT RÉDUCTEUR SCR | [2013/34] |
Précédent [2013/34] | UNTERWASSER-ZUFUHRSYSTEM FÜR EIN SCR-REDUKTIONSMITTEL | Entrée dans la phase régionale | 07.02.2013 | Traduction produite | 07.02.2013 | Taxe nationale de base payée | 07.02.2013 | Taxe de recherche payée | 07.02.2013 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 07.02.2013 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 07.02.2013 | Requête en examen déposée [2013/34] | 29.10.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 27.02.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.05.2015 | Taxe de délivrance payée | 18.05.2015 | Taxe publication/d‘impression payée | 18.05.2015 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 27.02.2015 | Opposition(s) | 04.04.2016 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2016/23] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.10.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.10.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 14.10.2011 | AL | 01.07.2015 | AT | 01.07.2015 | BE | 01.07.2015 | BG | 01.07.2015 | CY | 01.07.2015 | CZ | 01.07.2015 | DK | 01.07.2015 | EE | 01.07.2015 | ES | 01.07.2015 | FI | 01.07.2015 | HR | 01.07.2015 | IT | 01.07.2015 | LT | 01.07.2015 | LV | 01.07.2015 | MC | 01.07.2015 | MK | 01.07.2015 | MT | 01.07.2015 | NL | 01.07.2015 | PL | 01.07.2015 | RO | 01.07.2015 | RS | 01.07.2015 | SI | 01.07.2015 | SK | 01.07.2015 | SM | 01.07.2015 | TR | 01.07.2015 | GR | 02.10.2015 | GB | 14.10.2015 | IE | 14.10.2015 | LU | 14.10.2015 | CH | 31.10.2015 | LI | 31.10.2015 | IS | 01.11.2015 | FR | 02.11.2015 | PT | 02.11.2015 | [2018/47] |
Précédent [2018/31] | HU | 14.10.2011 | |
AT | 01.07.2015 | ||
BE | 01.07.2015 | ||
BG | 01.07.2015 | ||
CY | 01.07.2015 | ||
CZ | 01.07.2015 | ||
DK | 01.07.2015 | ||
EE | 01.07.2015 | ||
ES | 01.07.2015 | ||
FI | 01.07.2015 | ||
HR | 01.07.2015 | ||
IT | 01.07.2015 | ||
LT | 01.07.2015 | ||
LV | 01.07.2015 | ||
MC | 01.07.2015 | ||
MK | 01.07.2015 | ||
MT | 01.07.2015 | ||
NL | 01.07.2015 | ||
PL | 01.07.2015 | ||
RO | 01.07.2015 | ||
RS | 01.07.2015 | ||
SI | 01.07.2015 | ||
SK | 01.07.2015 | ||
SM | 01.07.2015 | ||
TR | 01.07.2015 | ||
GR | 02.10.2015 | ||
GB | 14.10.2015 | ||
IE | 14.10.2015 | ||
LU | 14.10.2015 | ||
CH | 31.10.2015 | ||
LI | 31.10.2015 | ||
IS | 01.11.2015 | ||
FR | 02.11.2015 | ||
PT | 02.11.2015 | ||
Précédent [2017/39] | HU | 14.10.2011 | |
AT | 01.07.2015 | ||
BE | 01.07.2015 | ||
BG | 01.07.2015 | ||
CY | 01.07.2015 | ||
CZ | 01.07.2015 | ||
DK | 01.07.2015 | ||
EE | 01.07.2015 | ||
ES | 01.07.2015 | ||
FI | 01.07.2015 | ||
HR | 01.07.2015 | ||
IT | 01.07.2015 | ||
LT | 01.07.2015 | ||
LV | 01.07.2015 | ||
MC | 01.07.2015 | ||
MT | 01.07.2015 | ||
NL | 01.07.2015 | ||
PL | 01.07.2015 | ||
RO | 01.07.2015 | ||
RS | 01.07.2015 | ||
SI | 01.07.2015 | ||
SK | 01.07.2015 | ||
SM | 01.07.2015 | ||
GR | 02.10.2015 | ||
GB | 14.10.2015 | ||
IE | 14.10.2015 | ||
LU | 14.10.2015 | ||
CH | 31.10.2015 | ||
LI | 31.10.2015 | ||
IS | 01.11.2015 | ||
FR | 02.11.2015 | ||
PT | 02.11.2015 | ||
Précédent [2017/03] | AT | 01.07.2015 | |
BE | 01.07.2015 | ||
CZ | 01.07.2015 | ||
DK | 01.07.2015 | ||
EE | 01.07.2015 | ||
ES | 01.07.2015 | ||
FI | 01.07.2015 | ||
HR | 01.07.2015 | ||
IT | 01.07.2015 | ||
LT | 01.07.2015 | ||
LV | 01.07.2015 | ||
MC | 01.07.2015 | ||
PL | 01.07.2015 | ||
RO | 01.07.2015 | ||
RS | 01.07.2015 | ||
SI | 01.07.2015 | ||
SK | 01.07.2015 | ||
GR | 02.10.2015 | ||
GB | 14.10.2015 | ||
IE | 14.10.2015 | ||
LU | 14.10.2015 | ||
CH | 31.10.2015 | ||
LI | 31.10.2015 | ||
IS | 01.11.2015 | ||
FR | 02.11.2015 | ||
PT | 02.11.2015 | ||
Précédent [2016/45] | AT | 01.07.2015 | |
CZ | 01.07.2015 | ||
DK | 01.07.2015 | ||
EE | 01.07.2015 | ||
ES | 01.07.2015 | ||
FI | 01.07.2015 | ||
HR | 01.07.2015 | ||
IT | 01.07.2015 | ||
LT | 01.07.2015 | ||
LV | 01.07.2015 | ||
MC | 01.07.2015 | ||
PL | 01.07.2015 | ||
RO | 01.07.2015 | ||
RS | 01.07.2015 | ||
SI | 01.07.2015 | ||
SK | 01.07.2015 | ||
GR | 02.10.2015 | ||
GB | 14.10.2015 | ||
IE | 14.10.2015 | ||
LU | 14.10.2015 | ||
CH | 31.10.2015 | ||
LI | 31.10.2015 | ||
IS | 01.11.2015 | ||
FR | 02.11.2015 | ||
PT | 02.11.2015 | ||
Précédent [2016/36] | AT | 01.07.2015 | |
CZ | 01.07.2015 | ||
DK | 01.07.2015 | ||
EE | 01.07.2015 | ||
ES | 01.07.2015 | ||
FI | 01.07.2015 | ||
HR | 01.07.2015 | ||
IT | 01.07.2015 | ||
LT | 01.07.2015 | ||
LV | 01.07.2015 | ||
MC | 01.07.2015 | ||
PL | 01.07.2015 | ||
RO | 01.07.2015 | ||
RS | 01.07.2015 | ||
SI | 01.07.2015 | ||
SK | 01.07.2015 | ||
GR | 02.10.2015 | ||
GB | 14.10.2015 | ||
LU | 14.10.2015 | ||
CH | 31.10.2015 | ||
LI | 31.10.2015 | ||
IS | 01.11.2015 | ||
FR | 02.11.2015 | ||
PT | 02.11.2015 | ||
Précédent [2016/34] | AT | 01.07.2015 | |
CZ | 01.07.2015 | ||
DK | 01.07.2015 | ||
EE | 01.07.2015 | ||
ES | 01.07.2015 | ||
FI | 01.07.2015 | ||
HR | 01.07.2015 | ||
IT | 01.07.2015 | ||
LT | 01.07.2015 | ||
LV | 01.07.2015 | ||
MC | 01.07.2015 | ||
PL | 01.07.2015 | ||
RO | 01.07.2015 | ||
RS | 01.07.2015 | ||
SK | 01.07.2015 | ||
GR | 02.10.2015 | ||
GB | 14.10.2015 | ||
LU | 14.10.2015 | ||
CH | 31.10.2015 | ||
LI | 31.10.2015 | ||
IS | 01.11.2015 | ||
PT | 02.11.2015 | ||
Précédent [2016/28] | AT | 01.07.2015 | |
CZ | 01.07.2015 | ||
DK | 01.07.2015 | ||
EE | 01.07.2015 | ||
ES | 01.07.2015 | ||
FI | 01.07.2015 | ||
HR | 01.07.2015 | ||
IT | 01.07.2015 | ||
LT | 01.07.2015 | ||
LV | 01.07.2015 | ||
MC | 01.07.2015 | ||
PL | 01.07.2015 | ||
RO | 01.07.2015 | ||
RS | 01.07.2015 | ||
SK | 01.07.2015 | ||
GR | 02.10.2015 | ||
LU | 14.10.2015 | ||
IS | 01.11.2015 | ||
PT | 02.11.2015 | ||
Précédent [2016/26] | AT | 01.07.2015 | |
CZ | 01.07.2015 | ||
DK | 01.07.2015 | ||
EE | 01.07.2015 | ||
ES | 01.07.2015 | ||
FI | 01.07.2015 | ||
HR | 01.07.2015 | ||
IT | 01.07.2015 | ||
LT | 01.07.2015 | ||
LV | 01.07.2015 | ||
PL | 01.07.2015 | ||
RO | 01.07.2015 | ||
RS | 01.07.2015 | ||
SK | 01.07.2015 | ||
GR | 02.10.2015 | ||
LU | 14.10.2015 | ||
IS | 01.11.2015 | ||
PT | 02.11.2015 | ||
Précédent [2016/23] | AT | 01.07.2015 | |
CZ | 01.07.2015 | ||
DK | 01.07.2015 | ||
EE | 01.07.2015 | ||
ES | 01.07.2015 | ||
FI | 01.07.2015 | ||
HR | 01.07.2015 | ||
IT | 01.07.2015 | ||
LT | 01.07.2015 | ||
LV | 01.07.2015 | ||
PL | 01.07.2015 | ||
RO | 01.07.2015 | ||
RS | 01.07.2015 | ||
SK | 01.07.2015 | ||
GR | 02.10.2015 | ||
IS | 01.11.2015 | ||
PT | 02.11.2015 | ||
Précédent [2016/22] | AT | 01.07.2015 | |
CZ | 01.07.2015 | ||
DK | 01.07.2015 | ||
EE | 01.07.2015 | ||
ES | 01.07.2015 | ||
FI | 01.07.2015 | ||
HR | 01.07.2015 | ||
IT | 01.07.2015 | ||
LT | 01.07.2015 | ||
LV | 01.07.2015 | ||
PL | 01.07.2015 | ||
RS | 01.07.2015 | ||
GR | 02.10.2015 | ||
IS | 01.11.2015 | ||
PT | 02.11.2015 | ||
Précédent [2016/21] | AT | 01.07.2015 | |
DK | 01.07.2015 | ||
ES | 01.07.2015 | ||
FI | 01.07.2015 | ||
HR | 01.07.2015 | ||
IT | 01.07.2015 | ||
LT | 01.07.2015 | ||
LV | 01.07.2015 | ||
PL | 01.07.2015 | ||
RS | 01.07.2015 | ||
GR | 02.10.2015 | ||
IS | 01.11.2015 | ||
PT | 02.11.2015 | ||
Précédent [2016/20] | AT | 01.07.2015 | |
DK | 01.07.2015 | ||
ES | 01.07.2015 | ||
FI | 01.07.2015 | ||
HR | 01.07.2015 | ||
LT | 01.07.2015 | ||
LV | 01.07.2015 | ||
PL | 01.07.2015 | ||
RS | 01.07.2015 | ||
GR | 02.10.2015 | ||
IS | 01.11.2015 | ||
PT | 02.11.2015 | ||
Précédent [2016/11] | AT | 01.07.2015 | |
ES | 01.07.2015 | ||
FI | 01.07.2015 | ||
HR | 01.07.2015 | ||
LT | 01.07.2015 | ||
LV | 01.07.2015 | ||
PL | 01.07.2015 | ||
RS | 01.07.2015 | ||
GR | 02.10.2015 | ||
IS | 01.11.2015 | ||
PT | 02.11.2015 | ||
Précédent [2016/10] | ES | 01.07.2015 | |
FI | 01.07.2015 | ||
HR | 01.07.2015 | ||
LT | 01.07.2015 | ||
LV | 01.07.2015 | ||
PL | 01.07.2015 | ||
RS | 01.07.2015 | ||
GR | 02.10.2015 | ||
IS | 01.11.2015 | ||
PT | 02.11.2015 | ||
Précédent [2016/09] | FI | 01.07.2015 | |
LT | 01.07.2015 | ||
LV | 01.07.2015 | ||
GR | 02.10.2015 | ||
Précédent [2016/07] | LT | 01.07.2015 | Citations: | Recherche | [X]DE102006051926 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [X] 1 * abstract *; | [XI]DE102007000526 (DENSO CORP [JP]) [X] 1,4-6 * page 5, paragraph 0032 - page 5, paragraph 0032; figures 1,2 * * abstract * * page 4, paragraph 0026 - page 4, paragraph 0026; figure 1 * [I] 7,8; | [X]WO2009034833 (USUI KOKUSAI SANGYO KK [JP], et al) [X] 1 * abstract *; | [A]JP2010071148 (YANMAR CO LTD) [A] 1-8 * abstract * | Recherche internationale | [Y]JP2010071148 (YANMAR CO LTD); | [Y]JP2009250168 (HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY); | [Y]JP2003010644 (MEIDENSHA ELECTRIC MFG CO LTD); | [Y]JP2003314252 (MITSUBISHI FUSO TRUCK & BUS); | [Y]JP2009508053 (ROBERT BOSCH GMBH); | [A]JP2009108850 (MAZDA MOTOR) | par le demandeur | JPH05288040 |