EP2633880 - PROCÉDÉ DE FONCTIONNEMENT D'UN DISPOSITIF D'ADMINISTRATION D'UNE SUBSTANCE À INTRODUIRE, ET PROCÉDÉ D'ADMINISTRATION D'UNE SUBSTANCE À INTRODUIRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 25.03.2016 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 25.03.2016 | Retrait de la demande | publié le 27.04.2016 [2016/17] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés The Ritsumeikan Trust 8 Nishinokyo-Higashi-Togano-cho Nakagyo-ku Kyoto-shi, Kyoto 604-8520 / JP | Pour tous les Etats désignés Kyoto University 36-1, Yoshida-honmachi Sakyo-ku Kyoto-shi Kyoto 606-8501 / JP | [2013/36] | Inventeur(s) | 01 /
SHIMIZU, Kazunori C/O Graduate School of Pharmaceutical Sciences Kyoto University 46-29, Yoshida-Shimoadachi-cho Sakyo-ku Kyoto-shi Kyoto 606-8501 / JP | 02 /
KONISHI, Satoshi c/o Faculty of Science and Engineering Ritsumeikan University Biwako-Kusatsu Campus 1-1-1, Nojihigashi Kusatsu-shi Shiga 525-8577 / JP | 03 /
KAWAKAMI, Shigeru C/O Graduate School of Pharmaceutical Sciences Kyoto University 46-29, Yoshida-Shimoadachi-cho Sakyo-ku Kyoto-shi Kyoto 606-8501 / JP | 04 /
HASHIDA, Mitsuru C/O Graduate School of Pharmaceutical Sciences Kyoto University 46-29, Yoshida-Shimoadachi-cho Sakyo-ku Kyoto-shi Kyoto 606-8501 / JP | [2013/36] | Mandataire(s) | De Clercq, Ann G. Y., et al De Clercq & Partners Edgard Gevaertdreef 10a 9830 Sint-Martens-Latem / BE | [2013/36] | Numéro de la demande, date de dépôt | 11835898.5 | 26.05.2011 | WO2011JP62102 | Numéro de priorité, date | JP20100238885 | 25.10.2010 Format original publié: JP 2010238885 | [2013/36] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2012056756 | Date: | 03.05.2012 | Langue: | JA | [2012/18] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2633880 | Date: | 04.09.2013 | Langue: | EN | [2013/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 03.05.2012 | Classification | IPC: | A61M37/00 | [2013/36] | CPC: |
A61M5/14593 (EP,US);
A61M5/00 (US);
A61K9/0024 (EP,US);
A61M5/148 (EP,US);
A61M60/126 (EP,US);
A61M60/289 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/36] | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINER VORRICHTUNG ZUR VERABREICHUNG EINER EINZUFÜHRENDEN SUBSTANZ UND VERFAHREN ZUR VERABREICHUNG EINER EINZUFÜHRENDEN SUBSTANZ | [2013/36] | Anglais: | METHOD FOR OPERATING A DEVICE FOR DELIVERING A SUBSTANCE TO BE INTRODUCED, AND METHOD FOR DELIVERING A SUBSTANCE TO BE INTRODUCED | [2013/36] | Français: | PROCÉDÉ DE FONCTIONNEMENT D'UN DISPOSITIF D'ADMINISTRATION D'UNE SUBSTANCE À INTRODUIRE, ET PROCÉDÉ D'ADMINISTRATION D'UNE SUBSTANCE À INTRODUIRE | [2013/36] | Entrée dans la phase régionale | 21.05.2013 | Traduction produite | 21.05.2013 | Taxe nationale de base payée | 21.05.2013 | Taxe de recherche payée | 21.05.2013 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 21.05.2013 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 14.12.2011 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: JP | 21.05.2013 | Requête en examen déposée [2013/36] | 22.03.2016 | Demande retirée par le demandeur [2016/17] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.05.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 21.05.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]JPH11505112 (THE BOARD OF TRUSTEES OF THE LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY); | [Y]JP2005040606 (CORDIS CORP); | [Y]WO2005077317 (CMS CO LTD [JP], et al); | [X]JP2009057329 (ADERANS HOLDINGS CO LTD) | par le demandeur | JP2006501177 | - SIMON J. EASTMAN ET AL., "Development of catheter-based procedures for transducing the isolated rabbit liver with plasmid DNA", HUMAN GENE THERAPY, (20021120), vol. 13, pages 2065 - 2077 | - SE KHORSANDI ET AL., "Minimally invasive and selective hydrodynamic gene therapy of liver segments in the pig and human", CANCER GENE THERAPY, (2008), vol. 15, pages 225 - 230 | - T. NOMURA ET AL., "Gene expression and antitumor effects following direct interferon (IFN)-y gene transfer with naked plasmid DNA and DC- chol liposome complexes in mice", GENE THERAPY, (199901), vol. 6, no. 1, pages 121 - 129 |