Extrait du Registre européen des brevets

Présentation générale: EP2499906

EP2499906 - Urinoir pour chiens [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
Précédent [2012/38]Urinoir pour des chiens
[2013/38]
StatutAucune opposition formée dans le délai
Statut actualisé le  16.01.2015
Base de données mise à jour au 12.12.2018
Dernier événement   Tooltip12.10.2018Extinction du brevet dans un Etat contractant
Nouvel/nouveaux État(s): AL
publié le 14.11.2018  [2018/46]
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
DOG production s.r.o.
Zahrebska 2480/43
616 00 Brno / CZ
[2012/38]
Inventeur(s)01 / Tomecek, Frantisek
Zahrebska 2480/43
61600 Brno / CZ
 [2012/38]
Mandataire(s)Kania, Frantisek
Kania Sedlak Smola
Mendlovo Namesti 1 a
603 00 Brno / CZ
[N/P]
Précédent [2012/38]Kania, Frantisek
Kania Sedlak Smola, Mendlovo Namesti 1 a
603 00 Brno / CZ
Numéro de la demande, date de dépôt12001727.214.03.2012
[2012/38]
Numéro de priorité, dateCZ20110024078U17.03.2011         Format original publié: CZ 201124078 U
[2012/38]
Langue de dépôtCS
Langue de la procédureEN
PublicationType: A1 Demande avec rapport de recherche 
N°:EP2499906
Date:19.09.2012
Langue:EN
[2012/38]
Type: B1 Fascicule de brevet 
N°:EP2499906
Date:12.03.2014
Langue:EN
[2014/11]
Rapport(s) de rechercheRapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le:EP27.06.2012
ClassificationInternationale:A01K1/01
[2012/38]
Etats contractants désignésAL,   AT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   RS,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2012/38]
TitreAllemand:Urinal für Hunde[2013/43]
Anglais:Dog urinal[2012/38]
Français:Urinoir pour chiens[2013/43]
Précédent [2012/38]Urinal für Hunde
Précédent [2012/38]Urinoir pour des chiens
Procédure d'examen15.03.2013Requête en examen déposée  [2013/17]
16.03.2013Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription)
24.09.2013Notification relative à l'intention de délivrer le brevet
17.01.2014Taxe de délivrance payée
17.01.2014Taxe publication/d‘impression payée
Demande(s) divisionnaire(s)La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est  24.09.2013
Opposition(s)15.12.2014Aucune opposition formée dans le délai imparti [2015/08]
Extinctions au cours de la procédure dopposition  TooltipHU14.03.2012
AL12.03.2014
BE12.03.2014
CY12.03.2014
DK12.03.2014
EE12.03.2014
ES12.03.2014
FI12.03.2014
HR12.03.2014
IT12.03.2014
LT12.03.2014
LV12.03.2014
MC12.03.2014
MK12.03.2014
MT12.03.2014
NL12.03.2014
RO12.03.2014
SE12.03.2014
SI12.03.2014
SM12.03.2014
TR12.03.2014
IE14.03.2014
LU14.03.2014
BG12.06.2014
NO12.06.2014
GR13.06.2014
IS12.07.2014
PT14.07.2014
RS03.09.2014
[2018/46]
Précédent [2018/31]HU14.03.2012
BE12.03.2014
CY12.03.2014
DK12.03.2014
EE12.03.2014
ES12.03.2014
FI12.03.2014
HR12.03.2014
IT12.03.2014
LT12.03.2014
LV12.03.2014
MC12.03.2014
MK12.03.2014
MT12.03.2014
NL12.03.2014
RO12.03.2014
SE12.03.2014
SI12.03.2014
SM12.03.2014
TR12.03.2014
IE14.03.2014
LU14.03.2014
BG12.06.2014
NO12.06.2014
GR13.06.2014
IS12.07.2014
PT14.07.2014
RS03.09.2014
Précédent [2016/33]HU14.03.2012
BE12.03.2014
CY12.03.2014
DK12.03.2014
EE12.03.2014
ES12.03.2014
FI12.03.2014
HR12.03.2014
IT12.03.2014
LT12.03.2014
LV12.03.2014
MC12.03.2014
MT12.03.2014
NL12.03.2014
RO12.03.2014
SE12.03.2014
SI12.03.2014
SM12.03.2014
TR12.03.2014
IE14.03.2014
LU14.03.2014
BG12.06.2014
NO12.06.2014
GR13.06.2014
IS12.07.2014
PT14.07.2014
RS03.09.2014
Précédent [2016/32]HU14.03.2012
BE12.03.2014
CY12.03.2014
DK12.03.2014
EE12.03.2014
ES12.03.2014
FI12.03.2014
HR12.03.2014
IT12.03.2014
LT12.03.2014
LV12.03.2014
MC12.03.2014
MT12.03.2014
NL12.03.2014
RO12.03.2014
SE12.03.2014
SI12.03.2014
SM12.03.2014
IE14.03.2014
BG12.06.2014
NO12.06.2014
GR13.06.2014
IS12.07.2014
PT14.07.2014
RS03.09.2014
Précédent [2016/28]BE12.03.2014
CY12.03.2014
DK12.03.2014
EE12.03.2014
ES12.03.2014
FI12.03.2014
HR12.03.2014
IT12.03.2014
LT12.03.2014
LV12.03.2014
MC12.03.2014
MT12.03.2014
NL12.03.2014
RO12.03.2014
SE12.03.2014
SI12.03.2014
SM12.03.2014
IE14.03.2014
BG12.06.2014
NO12.06.2014
GR13.06.2014
IS12.07.2014
PT14.07.2014
RS03.09.2014
Précédent [2016/22]BE12.03.2014
CY12.03.2014
DK12.03.2014
EE12.03.2014
ES12.03.2014
FI12.03.2014
HR12.03.2014
IT12.03.2014
LT12.03.2014
LV12.03.2014
MC12.03.2014
MT12.03.2014
NL12.03.2014
RO12.03.2014
SE12.03.2014
SI12.03.2014
SM12.03.2014
IE14.03.2014
BG12.06.2014
NO12.06.2014
IS12.07.2014
PT14.07.2014
RS03.09.2014
Précédent [2016/12]BE12.03.2014
CY12.03.2014
DK12.03.2014
EE12.03.2014
ES12.03.2014
FI12.03.2014
HR12.03.2014
IT12.03.2014
LT12.03.2014
LV12.03.2014
MC12.03.2014
MT12.03.2014
NL12.03.2014
RO12.03.2014
SE12.03.2014
SI12.03.2014
IE14.03.2014
BG12.06.2014
NO12.06.2014
IS12.07.2014
PT14.07.2014
RS03.09.2014
Précédent [2015/36]BE12.03.2014
CY12.03.2014
DK12.03.2014
EE12.03.2014
ES12.03.2014
FI12.03.2014
HR12.03.2014
IT12.03.2014
LT12.03.2014
LV12.03.2014
MC12.03.2014
NL12.03.2014
RO12.03.2014
SE12.03.2014
SI12.03.2014
IE14.03.2014
BG12.06.2014
NO12.06.2014
IS12.07.2014
PT14.07.2014
RS03.09.2014
Précédent [2015/18]BE12.03.2014
CY12.03.2014
DK12.03.2014
EE12.03.2014
ES12.03.2014
FI12.03.2014
HR12.03.2014
IT12.03.2014
LT12.03.2014
LV12.03.2014
MC12.03.2014
NL12.03.2014
RO12.03.2014
SE12.03.2014
IE14.03.2014
BG12.06.2014
NO12.06.2014
IS12.07.2014
PT14.07.2014
RS03.09.2014
Précédent [2015/12]BE12.03.2014
CY12.03.2014
DK12.03.2014
EE12.03.2014
ES12.03.2014
FI12.03.2014
HR12.03.2014
LT12.03.2014
LV12.03.2014
MC12.03.2014
NL12.03.2014
RO12.03.2014
SE12.03.2014
IE14.03.2014
BG12.06.2014
NO12.06.2014
IS12.07.2014
PT14.07.2014
RS03.09.2014
Précédent [2015/08]BE12.03.2014
CY12.03.2014
DK12.03.2014
EE12.03.2014
ES12.03.2014
FI12.03.2014
HR12.03.2014
LT12.03.2014
LV12.03.2014
MC12.03.2014
NL12.03.2014
RO12.03.2014
RS12.03.2014
SE12.03.2014
IE14.03.2014
BG12.06.2014
NO12.06.2014
IS12.07.2014
PT14.07.2014
Précédent [2015/07]BE12.03.2014
CY12.03.2014
EE12.03.2014
ES12.03.2014
FI12.03.2014
HR12.03.2014
LT12.03.2014
LV12.03.2014
MC12.03.2014
NL12.03.2014
RO12.03.2014
RS12.03.2014
SE12.03.2014
IE14.03.2014
BG12.06.2014
NO12.06.2014
IS12.07.2014
PT14.07.2014
Précédent [2015/02]BE12.03.2014
CY12.03.2014
EE12.03.2014
ES12.03.2014
FI12.03.2014
HR12.03.2014
LT12.03.2014
LV12.03.2014
NL12.03.2014
RO12.03.2014
RS12.03.2014
SE12.03.2014
BG12.06.2014
NO12.06.2014
IS12.07.2014
PT14.07.2014
Précédent [2014/50]BE12.03.2014
CY12.03.2014
EE12.03.2014
ES12.03.2014
FI12.03.2014
HR12.03.2014
LT12.03.2014
LV12.03.2014
NL12.03.2014
RO12.03.2014
RS12.03.2014
SE12.03.2014
BG12.06.2014
NO12.06.2014
IS12.07.2014
Précédent [2014/49]BE12.03.2014
CY12.03.2014
EE12.03.2014
FI12.03.2014
HR12.03.2014
LT12.03.2014
LV12.03.2014
RO12.03.2014
RS12.03.2014
SE12.03.2014
BG12.06.2014
NO12.06.2014
IS12.07.2014
Précédent [2014/48]BE12.03.2014
CY12.03.2014
EE12.03.2014
FI12.03.2014
HR12.03.2014
LT12.03.2014
LV12.03.2014
RS12.03.2014
SE12.03.2014
BG12.06.2014
NO12.06.2014
Précédent [2014/46]BE12.03.2014
CY12.03.2014
FI12.03.2014
HR12.03.2014
LT12.03.2014
LV12.03.2014
RS12.03.2014
SE12.03.2014
NO12.06.2014
Précédent [2014/41]CY12.03.2014
FI12.03.2014
HR12.03.2014
LT12.03.2014
LV12.03.2014
RS12.03.2014
SE12.03.2014
NO12.06.2014
Précédent [2014/37]CY12.03.2014
FI12.03.2014
LT12.03.2014
SE12.03.2014
NO12.06.2014
Précédent [2014/36]LT12.03.2014
NO12.06.2014
Citations:Recherche[X]EP0852111  (RODRIGUEZ NAVARRO FRANCOIS [AD]) [X] 1-5 * abstract *;
 [A]FR2419015  (PONENTI LUCIEN [FR]) [A] 1-5 * figure 2 *;
 [AD]JP2005013182  (OTAGAKI MICHIKO) [AD] 1-5 * abstract *;
 [AD]JP2003061499  (NAKAKAWAJI KOFUKUKA) [AD] 1-5 * abstract *;
 [A]FR2562764  (NAVARRO MARTIN ANTONIO [ES]) [A] 1-5 * figure 1 *;
 [A]CH662243  (UNTERWEGER ALFRED) [A] 1-5 * the whole document *
par le demandeurJP2005013182
 JP2003061499