Extrait du Registre européen des brevets

Présentation générale: EP2639997

EP2639997 - Procédé et système pour accès sécurisé d'un premier ordinateur à un second ordinateur [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
StatutAucune opposition formée dans le délai
Statut actualisé le  10.07.2015
Base de données mise à jour au 21.02.2020
Dernier événement   Tooltip12.10.2018Extinction du brevet dans un Etat contractant
Nouvel/nouveaux État(s): AL
publié le 14.11.2018  [2018/46]
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
ATS Group (IP Holdings) Limited
30 de Castro Street
Wickhams Cay 1
P.O. Box 4519
Road Town, Tortola / VG
[2014/36]
Précédent [2013/38]Pour tous les Etats désignés
ATS Group (IP Holdings) Limited
30 de Castro Street
Wickhams Cay 1
P.O. Box 4519
Road Town, Tortola / VG
Inventeur(s)01 / Wiesmaier, Alexander
c/o AGT Group (R&D) GmbH
Hilpertstr. 20A
64295 Darmstadt / DE
02 / Braun, Johannes
Im Boden 30
64846 Gross-Zimmern / DE
03 / Horsch, Moritz
Saalbaustr. 5
64283 Darmstadt / DE
 [2014/16]
Précédent [2013/38]01 / Wiesmaier, Alexander
c/o AGT Group (R&D) GbmH
Hilpertstr. 20A
64295 Darmstadt / DE
02 / Braun, Johannes
Im Boden 30
64846 Gross-Zimmern / DE
03 / Horsch, Moritz
Saalbaustr. 5
64283 Darmstadt / DE
Mandataire(s)Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz UK LLP
The Gridiron Building
One Pancras Square
London N1C 4AG / GB
[N/P]
Précédent [2014/32]Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz UK LLP
15 Old Bailey
London EC4M 7EF / GB
Précédent [2014/03]Börner, Robert , et al
Murgitroyd & Company
Scotland House
165-169 Scotland Street
Glasgow G5 8PL / GB
Précédent [2014/01](deleted)
...
Précédent [2013/38]Bittner, Peter , et al
Peter Bittner und Partner
Seegarten 24
69190 Walldorf / DE
Numéro de la demande, date de dépôt12159764.515.03.2012
[2013/38]
Langue de dépôtEN
Langue de la procédureEN
PublicationType: A1 Demande avec rapport de recherche 
N°:EP2639997
Date:18.09.2013
Langue:EN
[2013/38]
Type: B1 Fascicule de brevet 
N°:EP2639997
Date:03.09.2014
Langue:EN
[2014/36]
Rapport(s) de rechercheRapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le:EP12.09.2012
ClassificationInternationale:H04L9/08
[2013/38]
Etats contractants désignésAL,   AT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   RS,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2013/38]
Etats autorisant lextensionBA29.01.2014
ME29.01.2014
TitreAllemand:Verfahren und System für sicheren Zugriff eines ersten Computers auf einen zweiten Computer[2013/38]
Anglais:Method and system for secure access of a first computer to a second computer[2013/38]
Français:Procédé et système pour accès sécurisé d'un premier ordinateur à un second ordinateur[2013/38]
Procédure d'examen02.10.2013Requête en examen déposée  [2013/46]
27.02.2014Notification relative à l'intention de délivrer le brevet
01.07.2014Taxe de délivrance payée
01.07.2014Taxe publication/d‘impression payée
01.07.2014Réception des traductions de la/des revendication(s)
Demande(s) divisionnaire(s)La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est  27.02.2014
Opposition(s)04.06.2015Aucune opposition formée dans le délai imparti [2015/33]
Taxes payéesTaxe annuelle
21.03.2014Taxe annuelle Année du brevet 03
Extinctions durant la phase d’opposition  TooltipHU15.03.2012
AL03.09.2014
AT03.09.2014
BE03.09.2014
BG03.09.2014
CY03.09.2014
CZ03.09.2014
DK03.09.2014
EE03.09.2014
ES03.09.2014
FI03.09.2014
HR03.09.2014
IT03.09.2014
LT03.09.2014
LV03.09.2014
MC03.09.2014
MK03.09.2014
MT03.09.2014
NL03.09.2014
PL03.09.2014
RO03.09.2014
RS03.09.2014
SE03.09.2014
SI03.09.2014
SK03.09.2014
SM03.09.2014
TR03.09.2014
NO03.12.2014
GR04.12.2014
IS03.01.2015
PT05.01.2015
IE15.03.2015
LU15.03.2015
FR31.03.2015
[2018/46]
Précédent [2018/31]HU15.03.2012
AT03.09.2014
BE03.09.2014
BG03.09.2014
CY03.09.2014
CZ03.09.2014
DK03.09.2014
EE03.09.2014
ES03.09.2014
FI03.09.2014
HR03.09.2014
IT03.09.2014
LT03.09.2014
LV03.09.2014
MC03.09.2014
MK03.09.2014
MT03.09.2014
NL03.09.2014
PL03.09.2014
RO03.09.2014
RS03.09.2014
SE03.09.2014
SI03.09.2014
SK03.09.2014
SM03.09.2014
TR03.09.2014
NO03.12.2014
GR04.12.2014
IS03.01.2015
PT05.01.2015
IE15.03.2015
LU15.03.2015
FR31.03.2015
Précédent [2017/39]HU15.03.2012
AT03.09.2014
BE03.09.2014
BG03.09.2014
CY03.09.2014
CZ03.09.2014
DK03.09.2014
EE03.09.2014
ES03.09.2014
FI03.09.2014
HR03.09.2014
IT03.09.2014
LT03.09.2014
LV03.09.2014
MC03.09.2014
MT03.09.2014
NL03.09.2014
PL03.09.2014
RO03.09.2014
RS03.09.2014
SE03.09.2014
SI03.09.2014
SK03.09.2014
SM03.09.2014
TR03.09.2014
NO03.12.2014
GR04.12.2014
IS03.01.2015
PT05.01.2015
IE15.03.2015
LU15.03.2015
FR31.03.2015
Précédent [2017/03]AT03.09.2014
BE03.09.2014
CY03.09.2014
CZ03.09.2014
DK03.09.2014
EE03.09.2014
ES03.09.2014
FI03.09.2014
HR03.09.2014
IT03.09.2014
LT03.09.2014
LV03.09.2014
MC03.09.2014
MT03.09.2014
NL03.09.2014
PL03.09.2014
RO03.09.2014
RS03.09.2014
SE03.09.2014
SI03.09.2014
SK03.09.2014
NO03.12.2014
GR04.12.2014
IS03.01.2015
PT05.01.2015
IE15.03.2015
LU15.03.2015
FR31.03.2015
Précédent [2016/33]AT03.09.2014
BE03.09.2014
CY03.09.2014
CZ03.09.2014
DK03.09.2014
EE03.09.2014
ES03.09.2014
FI03.09.2014
HR03.09.2014
IT03.09.2014
LT03.09.2014
LV03.09.2014
MC03.09.2014
NL03.09.2014
PL03.09.2014
RO03.09.2014
RS03.09.2014
SE03.09.2014
SI03.09.2014
SK03.09.2014
NO03.12.2014
GR04.12.2014
IS03.01.2015
PT05.01.2015
IE15.03.2015
LU15.03.2015
FR31.03.2015
Précédent [2016/12]AT03.09.2014
CY03.09.2014
CZ03.09.2014
DK03.09.2014
EE03.09.2014
ES03.09.2014
FI03.09.2014
HR03.09.2014
IT03.09.2014
LT03.09.2014
LV03.09.2014
MC03.09.2014
NL03.09.2014
PL03.09.2014
RO03.09.2014
RS03.09.2014
SE03.09.2014
SI03.09.2014
SK03.09.2014
NO03.12.2014
GR04.12.2014
IS03.01.2015
PT05.01.2015
IE15.03.2015
LU15.03.2015
FR31.03.2015
Précédent [2016/07]AT03.09.2014
CY03.09.2014
CZ03.09.2014
DK03.09.2014
EE03.09.2014
ES03.09.2014
FI03.09.2014
HR03.09.2014
IT03.09.2014
LT03.09.2014
LV03.09.2014
MC03.09.2014
NL03.09.2014
PL03.09.2014
RO03.09.2014
RS03.09.2014
SE03.09.2014
SI03.09.2014
SK03.09.2014
NO03.12.2014
GR04.12.2014
IS03.01.2015
PT05.01.2015
IE15.03.2015
LU15.03.2015
Précédent [2015/51]AT03.09.2014
CY03.09.2014
CZ03.09.2014
DK03.09.2014
EE03.09.2014
ES03.09.2014
FI03.09.2014
HR03.09.2014
IT03.09.2014
LT03.09.2014
LV03.09.2014
MC03.09.2014
NL03.09.2014
PL03.09.2014
RO03.09.2014
RS03.09.2014
SE03.09.2014
SI03.09.2014
SK03.09.2014
NO03.12.2014
GR04.12.2014
IS03.01.2015
PT05.01.2015
LU15.03.2015
Précédent [2015/47]AT03.09.2014
CY03.09.2014
CZ03.09.2014
DK03.09.2014
EE03.09.2014
ES03.09.2014
FI03.09.2014
HR03.09.2014
IT03.09.2014
LT03.09.2014
LV03.09.2014
MC03.09.2014
NL03.09.2014
PL03.09.2014
RO03.09.2014
RS03.09.2014
SE03.09.2014
SK03.09.2014
NO03.12.2014
GR04.12.2014
IS03.01.2015
PT05.01.2015
LU15.03.2015
Précédent [2015/46]AT03.09.2014
CY03.09.2014
CZ03.09.2014
DK03.09.2014
EE03.09.2014
ES03.09.2014
FI03.09.2014
HR03.09.2014
IT03.09.2014
LT03.09.2014
LV03.09.2014
MC03.09.2014
NL03.09.2014
PL03.09.2014
RO03.09.2014
RS03.09.2014
SE03.09.2014
SK03.09.2014
NO03.12.2014
GR04.12.2014
IS03.01.2015
PT05.01.2015
Précédent [2015/37]AT03.09.2014
CY03.09.2014
CZ03.09.2014
DK03.09.2014
EE03.09.2014
ES03.09.2014
FI03.09.2014
HR03.09.2014
IT03.09.2014
LT03.09.2014
LV03.09.2014
NL03.09.2014
PL03.09.2014
RO03.09.2014
RS03.09.2014
SE03.09.2014
SK03.09.2014
NO03.12.2014
GR04.12.2014
IS03.01.2015
PT05.01.2015
Précédent [2015/35]AT03.09.2014
CY03.09.2014
CZ03.09.2014
DK03.09.2014
EE03.09.2014
ES03.09.2014
FI03.09.2014
HR03.09.2014
LT03.09.2014
LV03.09.2014
NL03.09.2014
PL03.09.2014
RO03.09.2014
RS03.09.2014
SE03.09.2014
SK03.09.2014
NO03.12.2014
GR04.12.2014
IS03.01.2015
PT05.01.2015
Précédent [2015/24]AT03.09.2014
CY03.09.2014
CZ03.09.2014
EE03.09.2014
ES03.09.2014
FI03.09.2014
HR03.09.2014
LT03.09.2014
LV03.09.2014
NL03.09.2014
PL03.09.2014
RO03.09.2014
RS03.09.2014
SE03.09.2014
SK03.09.2014
NO03.12.2014
GR04.12.2014
IS03.01.2015
PT05.01.2015
Précédent [2015/23]AT03.09.2014
CY03.09.2014
CZ03.09.2014
EE03.09.2014
ES03.09.2014
FI03.09.2014
HR03.09.2014
LT03.09.2014
LV03.09.2014
NL03.09.2014
RO03.09.2014
RS03.09.2014
SE03.09.2014
SK03.09.2014
NO03.12.2014
GR04.12.2014
IS03.01.2015
PT05.01.2015
Précédent [2015/22]AT03.09.2014
CY03.09.2014
ES03.09.2014
FI03.09.2014
HR03.09.2014
LT03.09.2014
LV03.09.2014
NL03.09.2014
RO03.09.2014
RS03.09.2014
SE03.09.2014
NO03.12.2014
GR04.12.2014
PT05.01.2015
Précédent [2015/16]AT03.09.2014
CY03.09.2014
ES03.09.2014
FI03.09.2014
HR03.09.2014
LT03.09.2014
LV03.09.2014
NL03.09.2014
RS03.09.2014
SE03.09.2014
NO03.12.2014
GR04.12.2014
Précédent [2015/12]AT03.09.2014
CY03.09.2014
ES03.09.2014
FI03.09.2014
HR03.09.2014
LT03.09.2014
LV03.09.2014
RS03.09.2014
SE03.09.2014
NO03.12.2014
GR04.12.2014
Précédent [2015/11]CY03.09.2014
ES03.09.2014
FI03.09.2014
LT03.09.2014
SE03.09.2014
NO03.12.2014
GR04.12.2014
Précédent [2015/10]ES03.09.2014
FI03.09.2014
LT03.09.2014
SE03.09.2014
NO03.12.2014
Précédent [2015/09]FI03.09.2014
LT03.09.2014
SE03.09.2014
Précédent [2015/08]LT03.09.2014
Citations:Recherche[A]US2003204734  (WHEELER GRAHAM A [US]) [A] 1-15 * abstract *;
 [A]WO0177788  (CLOAKWARE CORP [CA]; CHOW STANLEY T [CA]; JOHNSON HAROLD J [CA]; GU YU) [A] 1-15 * figures 5,6 *;
 [A]WO0195545  (PHOENIX TECH LTD [US]; JABLON DAVID [US]) [A] 1-15 * abstract *;
 [A]US2001055388  (KALISKI BURTON S [US]) [A] 1-15 * abstract *;
 [AD]  - IVAN DAMGÃRD ET AL, Secure Multiparty AES, FINANCIAL CRYPTOGRAPHY AND DATA SECURITY, SPRINGER BERLIN HEIDELBERG, BERLIN, HEIDELBERG, PAGE(S) 367 - 374, (20100125), ISBN 978-3-642-14576-6, XP019147508 [AD] 1-15 * the whole document *
 [AD]  - BUNDESAMT FÜR SICHERHEIT IN DER INFORMATIONSTECHNIK, "Technical Guideline TR-03110. Advanced Security Mechanisms for Machine Readable Travel Documents Extended Access Control (EAC), Password Authenticated Connection Establishment (PACE), and Restricted Identification (RI)", INTERNET CITATION, (20091109), page 107pp, URL: https://www.bsi.bund.de/cae/servlet/contentblob/532066/publicationFile/45359/TR-03110_v202_pdf.pdf, (20100129), XP007911385 [AD] 1-15 * pages 31-33 * * pages 52-54 *