EP2642403 - Dispositif d'interface et procédé d'échange stable de données [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Opposition rejetée Statut actualisé le 01.07.2022 Base de données mise à jour au 23.04.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 05.02.2017 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Opposition rejetée | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Siemens Aktiengesellschaft Werner-von-Siemens-Straße 1 80333 München / DE | [2017/35] |
Précédent [2013/39] | Pour tous les Etats désignés Siemens Aktiengesellschaft Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
Klug, Andreas Georg-Pohl-Str. 5 08141 Reinsdorf / DE | 02 /
Beyer, Hans-Jürgen Poststr. 8 08134 Wildenfels / DE | 03 /
Bodenschatz, Markus Erzgebirgsblick 75 09337 Hohenstein-Ernstthal / DE | [2013/39] | Numéro de la demande, date de dépôt | 12161076.0 | 23.03.2012 | [2013/39] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2642403 | Date: | 25.09.2013 | Langue: | DE | [2013/39] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2642403 | Date: | 23.07.2014 | Langue: | DE | [2014/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.07.2012 | Classification | IPC: | G06F13/40, G05B19/418 | [2013/39] | CPC: |
G06F13/4059 (EP,US);
G06F13/4036 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/39] | Titre | Allemand: | Schnittstellenvorrichtung und Verfahren für einen konsistenten Datenaustausch | [2013/39] | Anglais: | Interface device and method for consistent data exchange | [2013/39] | Français: | Dispositif d'interface et procédé d'échange stable de données | [2013/39] | Procédure d'examen | 21.10.2013 | Requête en examen déposée [2013/48] | 07.02.2014 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.04.2014 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | 04.06.2014 | Taxe de délivrance payée | 04.06.2014 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 07.02.2014 | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
23.04.2015
05.05.2015
ADMISSIBLE Festo SE & Co. KG Ruiter Str. 82 73734 Esslingen am Neckar / DE Mandataire de l'opposant Patentanwälte Magenbauer & Kollegen Partnerschaft mbB Plochinger Straße 109 73730 Esslingen / DE | [2020/13] |
Précédent [2018/17] | |||
Opposant(s) | 01
23.04.2015
05.05.2015
ADMISSIBLE FESTO AG & Co. KG Ruiter Strasse 82 73734 Esslingen / DE Mandataire de l'opposant Patentanwälte Magenbauer & Kollegen Partnerschaft mbB Plochinger Straße 109 73730 Esslingen / DE | ||
Précédent [2015/23] | |||
Opposant(s) | 01
23.04.2015
FESTO AG & Co. KG Ruiter Strasse 82 73734 Esslingen / DE Mandataire de l'opposant Kocher, Mark Werner Magenbauer & Kollegen Patentanwälte Plochinger Straße 109 73730 Esslingen / DE | 02.06.2015 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 30.09.2015 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 11.01.2017 | Date des procédures orales | 06.02.2017 | Envoi du procès-verbal des procédures orales | 06.02.2017 | Date d'envoi de la notification de rejet de l'opposition | 23.06.2022 | Effet juridique du rejet de l'opposition [2022/31] | Recours après opposition | 13.03.2017 | Recours reçu No. T0630/17 | 16.06.2017 | Mémoire exposant les motifs du recours remis | 23.06.2022 | Résultat de la procédure de recours : recours de l'opposant retiré | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 23.03.2012 | AL | 23.07.2014 | CY | 23.07.2014 | CZ | 23.07.2014 | DK | 23.07.2014 | EE | 23.07.2014 | ES | 23.07.2014 | FI | 23.07.2014 | HR | 23.07.2014 | LT | 23.07.2014 | LV | 23.07.2014 | MC | 23.07.2014 | MK | 23.07.2014 | MT | 23.07.2014 | NL | 23.07.2014 | PL | 23.07.2014 | RO | 23.07.2014 | RS | 23.07.2014 | SE | 23.07.2014 | SI | 23.07.2014 | SK | 23.07.2014 | SM | 23.07.2014 | TR | 23.07.2014 | BG | 23.10.2014 | NO | 23.10.2014 | GR | 24.10.2014 | IS | 23.11.2014 | PT | 24.11.2014 | IE | 23.03.2015 | LU | 23.03.2015 | BE | 31.03.2015 | CH | 31.03.2015 | LI | 31.03.2015 | AT | 23.03.2017 | [2018/46] |
Précédent [2018/40] | HU | 23.03.2012 | |
CY | 23.07.2014 | ||
CZ | 23.07.2014 | ||
DK | 23.07.2014 | ||
EE | 23.07.2014 | ||
ES | 23.07.2014 | ||
FI | 23.07.2014 | ||
HR | 23.07.2014 | ||
LT | 23.07.2014 | ||
LV | 23.07.2014 | ||
MC | 23.07.2014 | ||
MK | 23.07.2014 | ||
MT | 23.07.2014 | ||
NL | 23.07.2014 | ||
PL | 23.07.2014 | ||
RO | 23.07.2014 | ||
RS | 23.07.2014 | ||
SE | 23.07.2014 | ||
SI | 23.07.2014 | ||
SK | 23.07.2014 | ||
SM | 23.07.2014 | ||
TR | 23.07.2014 | ||
BG | 23.10.2014 | ||
NO | 23.10.2014 | ||
GR | 24.10.2014 | ||
IS | 23.11.2014 | ||
PT | 24.11.2014 | ||
IE | 23.03.2015 | ||
LU | 23.03.2015 | ||
BE | 31.03.2015 | ||
CH | 31.03.2015 | ||
LI | 31.03.2015 | ||
AT | 23.03.2017 | ||
Précédent [2018/31] | HU | 23.03.2012 | |
CY | 23.07.2014 | ||
CZ | 23.07.2014 | ||
DK | 23.07.2014 | ||
EE | 23.07.2014 | ||
ES | 23.07.2014 | ||
FI | 23.07.2014 | ||
HR | 23.07.2014 | ||
LT | 23.07.2014 | ||
LV | 23.07.2014 | ||
MC | 23.07.2014 | ||
MK | 23.07.2014 | ||
MT | 23.07.2014 | ||
NL | 23.07.2014 | ||
PL | 23.07.2014 | ||
RO | 23.07.2014 | ||
RS | 23.07.2014 | ||
SE | 23.07.2014 | ||
SI | 23.07.2014 | ||
SK | 23.07.2014 | ||
SM | 23.07.2014 | ||
TR | 23.07.2014 | ||
BG | 23.10.2014 | ||
NO | 23.10.2014 | ||
GR | 24.10.2014 | ||
IS | 23.11.2014 | ||
PT | 24.11.2014 | ||
IE | 23.03.2015 | ||
LU | 23.03.2015 | ||
BE | 31.03.2015 | ||
CH | 31.03.2015 | ||
LI | 31.03.2015 | ||
Précédent [2017/39] | HU | 23.03.2012 | |
CY | 23.07.2014 | ||
CZ | 23.07.2014 | ||
DK | 23.07.2014 | ||
EE | 23.07.2014 | ||
ES | 23.07.2014 | ||
FI | 23.07.2014 | ||
HR | 23.07.2014 | ||
LT | 23.07.2014 | ||
LV | 23.07.2014 | ||
MC | 23.07.2014 | ||
MT | 23.07.2014 | ||
NL | 23.07.2014 | ||
PL | 23.07.2014 | ||
RO | 23.07.2014 | ||
RS | 23.07.2014 | ||
SE | 23.07.2014 | ||
SI | 23.07.2014 | ||
SK | 23.07.2014 | ||
SM | 23.07.2014 | ||
TR | 23.07.2014 | ||
BG | 23.10.2014 | ||
NO | 23.10.2014 | ||
GR | 24.10.2014 | ||
IS | 23.11.2014 | ||
PT | 24.11.2014 | ||
IE | 23.03.2015 | ||
LU | 23.03.2015 | ||
BE | 31.03.2015 | ||
CH | 31.03.2015 | ||
LI | 31.03.2015 | ||
Précédent [2017/03] | CY | 23.07.2014 | |
CZ | 23.07.2014 | ||
DK | 23.07.2014 | ||
EE | 23.07.2014 | ||
ES | 23.07.2014 | ||
FI | 23.07.2014 | ||
HR | 23.07.2014 | ||
LT | 23.07.2014 | ||
LV | 23.07.2014 | ||
MC | 23.07.2014 | ||
MT | 23.07.2014 | ||
NL | 23.07.2014 | ||
PL | 23.07.2014 | ||
RO | 23.07.2014 | ||
RS | 23.07.2014 | ||
SE | 23.07.2014 | ||
SI | 23.07.2014 | ||
SK | 23.07.2014 | ||
BG | 23.10.2014 | ||
NO | 23.10.2014 | ||
GR | 24.10.2014 | ||
IS | 23.11.2014 | ||
PT | 24.11.2014 | ||
IE | 23.03.2015 | ||
LU | 23.03.2015 | ||
CH | 31.03.2015 | ||
LI | 31.03.2015 | ||
Précédent [2016/07] | CY | 23.07.2014 | |
CZ | 23.07.2014 | ||
DK | 23.07.2014 | ||
EE | 23.07.2014 | ||
ES | 23.07.2014 | ||
FI | 23.07.2014 | ||
HR | 23.07.2014 | ||
LT | 23.07.2014 | ||
LV | 23.07.2014 | ||
MC | 23.07.2014 | ||
NL | 23.07.2014 | ||
PL | 23.07.2014 | ||
RO | 23.07.2014 | ||
RS | 23.07.2014 | ||
SE | 23.07.2014 | ||
SI | 23.07.2014 | ||
SK | 23.07.2014 | ||
BG | 23.10.2014 | ||
NO | 23.10.2014 | ||
GR | 24.10.2014 | ||
IS | 23.11.2014 | ||
PT | 24.11.2014 | ||
IE | 23.03.2015 | ||
LU | 23.03.2015 | ||
CH | 31.03.2015 | ||
LI | 31.03.2015 | ||
Précédent [2016/06] | CY | 23.07.2014 | |
CZ | 23.07.2014 | ||
DK | 23.07.2014 | ||
EE | 23.07.2014 | ||
ES | 23.07.2014 | ||
FI | 23.07.2014 | ||
HR | 23.07.2014 | ||
LT | 23.07.2014 | ||
LV | 23.07.2014 | ||
MC | 23.07.2014 | ||
NL | 23.07.2014 | ||
PL | 23.07.2014 | ||
RO | 23.07.2014 | ||
RS | 23.07.2014 | ||
SE | 23.07.2014 | ||
SI | 23.07.2014 | ||
SK | 23.07.2014 | ||
BG | 23.10.2014 | ||
NO | 23.10.2014 | ||
GR | 24.10.2014 | ||
IS | 23.11.2014 | ||
PT | 24.11.2014 | ||
LU | 23.03.2015 | ||
CH | 31.03.2015 | ||
LI | 31.03.2015 | ||
Précédent [2015/51] | CY | 23.07.2014 | |
CZ | 23.07.2014 | ||
DK | 23.07.2014 | ||
EE | 23.07.2014 | ||
ES | 23.07.2014 | ||
FI | 23.07.2014 | ||
HR | 23.07.2014 | ||
LT | 23.07.2014 | ||
LV | 23.07.2014 | ||
MC | 23.07.2014 | ||
NL | 23.07.2014 | ||
PL | 23.07.2014 | ||
RO | 23.07.2014 | ||
RS | 23.07.2014 | ||
SE | 23.07.2014 | ||
SI | 23.07.2014 | ||
SK | 23.07.2014 | ||
BG | 23.10.2014 | ||
NO | 23.10.2014 | ||
GR | 24.10.2014 | ||
IS | 23.11.2014 | ||
PT | 24.11.2014 | ||
LU | 23.03.2015 | ||
Précédent [2015/47] | CY | 23.07.2014 | |
CZ | 23.07.2014 | ||
DK | 23.07.2014 | ||
EE | 23.07.2014 | ||
ES | 23.07.2014 | ||
FI | 23.07.2014 | ||
HR | 23.07.2014 | ||
LT | 23.07.2014 | ||
LV | 23.07.2014 | ||
MC | 23.07.2014 | ||
NL | 23.07.2014 | ||
PL | 23.07.2014 | ||
RO | 23.07.2014 | ||
RS | 23.07.2014 | ||
SE | 23.07.2014 | ||
SK | 23.07.2014 | ||
BG | 23.10.2014 | ||
NO | 23.10.2014 | ||
GR | 24.10.2014 | ||
IS | 23.11.2014 | ||
PT | 24.11.2014 | ||
LU | 23.03.2015 | ||
Précédent [2015/46] | CY | 23.07.2014 | |
CZ | 23.07.2014 | ||
DK | 23.07.2014 | ||
EE | 23.07.2014 | ||
ES | 23.07.2014 | ||
FI | 23.07.2014 | ||
HR | 23.07.2014 | ||
LT | 23.07.2014 | ||
LV | 23.07.2014 | ||
MC | 23.07.2014 | ||
NL | 23.07.2014 | ||
PL | 23.07.2014 | ||
RO | 23.07.2014 | ||
RS | 23.07.2014 | ||
SE | 23.07.2014 | ||
SK | 23.07.2014 | ||
BG | 23.10.2014 | ||
NO | 23.10.2014 | ||
GR | 24.10.2014 | ||
IS | 23.11.2014 | ||
PT | 24.11.2014 | ||
Précédent [2015/23] | CY | 23.07.2014 | |
CZ | 23.07.2014 | ||
DK | 23.07.2014 | ||
EE | 23.07.2014 | ||
ES | 23.07.2014 | ||
FI | 23.07.2014 | ||
HR | 23.07.2014 | ||
LT | 23.07.2014 | ||
LV | 23.07.2014 | ||
NL | 23.07.2014 | ||
PL | 23.07.2014 | ||
RO | 23.07.2014 | ||
RS | 23.07.2014 | ||
SE | 23.07.2014 | ||
SK | 23.07.2014 | ||
BG | 23.10.2014 | ||
NO | 23.10.2014 | ||
GR | 24.10.2014 | ||
IS | 23.11.2014 | ||
PT | 24.11.2014 | ||
Précédent [2015/22] | CY | 23.07.2014 | |
DK | 23.07.2014 | ||
ES | 23.07.2014 | ||
FI | 23.07.2014 | ||
HR | 23.07.2014 | ||
LT | 23.07.2014 | ||
LV | 23.07.2014 | ||
NL | 23.07.2014 | ||
PL | 23.07.2014 | ||
RO | 23.07.2014 | ||
RS | 23.07.2014 | ||
SE | 23.07.2014 | ||
BG | 23.10.2014 | ||
NO | 23.10.2014 | ||
GR | 24.10.2014 | ||
IS | 23.11.2014 | ||
PT | 24.11.2014 | ||
Précédent [2015/12] | CY | 23.07.2014 | |
ES | 23.07.2014 | ||
FI | 23.07.2014 | ||
HR | 23.07.2014 | ||
LT | 23.07.2014 | ||
LV | 23.07.2014 | ||
NL | 23.07.2014 | ||
PL | 23.07.2014 | ||
RS | 23.07.2014 | ||
SE | 23.07.2014 | ||
BG | 23.10.2014 | ||
NO | 23.10.2014 | ||
GR | 24.10.2014 | ||
IS | 23.11.2014 | ||
PT | 24.11.2014 | ||
Précédent [2015/11] | CY | 23.07.2014 | |
ES | 23.07.2014 | ||
FI | 23.07.2014 | ||
LT | 23.07.2014 | ||
PL | 23.07.2014 | ||
SE | 23.07.2014 | ||
BG | 23.10.2014 | ||
NO | 23.10.2014 | ||
GR | 24.10.2014 | ||
PT | 24.11.2014 | ||
Précédent [2015/10] | ES | 23.07.2014 | |
FI | 23.07.2014 | ||
LT | 23.07.2014 | ||
SE | 23.07.2014 | ||
BG | 23.10.2014 | ||
NO | 23.10.2014 | ||
Précédent [2015/09] | FI | 23.07.2014 | |
LT | 23.07.2014 | ||
SE | 23.07.2014 | ||
Précédent [2015/08] | LT | 23.07.2014 | Citations: | Recherche | [A]DE102010027286 (SIEMENS AG [DE]) [A] 1-16 * paragraphs [0012] , [0017] , [0047] , [0091] *; | [A]WO02086634 (SIEMENS AG [DE], et al) [A] 1-16 * the whole document *; | [A]EP0525214 (SIEMENS AG [DE]) [A] 1-16 * column 8, line 33 - column 9, line 20 *; | [A]DE19909081 (SIEMENS AG [DE]) [A] 1-16 * the whole document *; | [A]DE19529718 (SIEMENS AG [DE]) [A] 1-16 * the whole document * | par le demandeur | EP1253494 | Opposition | EP0525214 | DE19529718 | DE102010027286 | WO02086634 | DE19909081 | DE102008019277 | EP2197160 | DE102010020446 | DE102004039932 | DE102010001211 | DE102009032229 | DE102007054417 | DE10049049 | US2009199302 | - J. HEIDEPRIEM, Prozessinformatik 1 Grundzüge der Informatik, Oldenbourg Verlag, (20000000), pages 222 - 251, ISBN 3-486-27010-9, XP055274316 | - PROF. DR.-ING. HEINZ FRANK, "Industrielle Kommunikation mit Profinet", HS-heilbronn, (20091200), pages 1 - 6, URL: https://www.hs-heilbronn.de/1749571/PROFINET_2009_12_W1.pdf, XP055274386 | - M.POPP, "PROFINET Fundamentals", Profibus, (20150423), pages 12 - 15, URL: http://www.profibus.com/nc/pi- organization/regional-pi-associations/homepage-italia/events/storico- eventi/damdownload/pdw02-fundamentals-wolfgang- schroeder/download, XP055274387 |