11.09.2020 |
Rejet de la demande |
publié le 14.10.2020 [2020/42] |
28.08.2020 |
Annulation: date de la procédure orale |
|
13.08.2020 |
Nouvelle entrée: résultat (+date) de la procédure de recours |
|
28.07.2020 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
22.06.2020 |
Changement: date de la procédure orale |
|
22.04.2020 |
Changement: date de la procédure orale |
|
22.04.2020 |
Annulation: envoi du procès-verbal de la procédure orale |
|
16.09.2019 |
Nouvelle entrée: réception des observations dans un recours |
|
31.07.2019 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
28.06.2019 |
Nouvelle entrée: invitation à présenter des observations dans un recours + délai |
|
31.07.2018 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
01.08.2017 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
23.12.2016 |
Changement: numéro du recours |
|
23.11.2016 |
Nouvelle entrée: date de réception du mémoire exposant les motifs d'un recours |
|
09.09.2016 |
Nouvelle entrée: date de réception de l'acte de recours |
|
09.09.2016 |
Nouvelle entrée: numéro du recours |
|
29.07.2016 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
07.07.2016 |
Nouvelle entrée: envoi du procès-verbal de la procédure orale |
|
07.07.2016 |
Nouvelle entrée: envoi de la notification relative au rejet de la demande |
|
02.02.2016 |
Changement - mandataire |
|
08.12.2015 |
Nouvelle entrée: date de la procédure orale |
|
29.07.2015 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
17.07.2015 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
19.05.2015 |
Changement: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
08.01.2015 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
19.08.2014 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
31.07.2014 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
11.04.2014 |
Premier rapport d'examen |
|
08.04.2014 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
04.03.2014 |
Modification par le demandeur |
|
25.10.2013 |
Changement - demandeur |
publié le 27.11.2013 [2013/48] |
27.08.2013 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 28.08.2013 [2013/35] |
02.08.2013 |
Changement - demandeur |
publié le 04.09.2013 [2013/36] |
26.07.2013 |
Requête en examen présentée |
publié le 28.08.2013 [2013/35] |