EP2670013 - Régulateur de flux de courant [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 28.07.2017 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.06.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HR | publié le 22.07.2020 [2020/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés General Electric Technology GmbH Brown Boveri Strasse 7 5400 Baden / CH | [2016/25] |
Précédent [2013/49] | Pour tous les Etats désignés Alstom Technology Ltd Brown Boveri Strasse 7 5400 Baden / CH | Inventeur(s) | 01 /
Whitehouse, Robert Stephen 23 Milford Road Walton on the Hill Stafford ST17 0JU / GB | 02 /
Barker, Carl David 6 Foxwood Close Walton, Stone Staffordshire ST15 0LN / GB | [2016/38] |
Précédent [2013/49] | 01 /
Whitehouse, Robert Stephen 23 Milford Road Walton on the Hill Stafford ST17 0JU / GB | ||
02 /
Barker, Carl david 6 Foxwood Close Walton, Stone Staffordshire ST15 0LN / GB | Mandataire(s) | Potter Clarkson Chapel Quarter Mount Street Nottingham NG1 6HQ / GB | [N/P] |
Précédent [2016/38] | Potter Clarkson LLP The Belgrave Centre Talbot Street Nottingham NG1 5GG / GB | ||
Précédent [2013/49] | Potter Clarkson LLP The Belgrave Centre Talbot Street Nottingham NG1 5GG / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 12275084.7 | 01.06.2012 | [2013/49] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2670013 | Date: | 04.12.2013 | Langue: | EN | [2013/49] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2670013 | Date: | 21.09.2016 | Langue: | EN | [2016/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 30.10.2012 | Classification | IPC: | H02J3/36, H02J1/10 | [2016/13] | CPC: |
H02J3/36 (EP,CN,US);
H02J1/106 (EP,CN,US);
H02J1/14 (EP,CN,US);
Y02E60/60 (EP,US)
|
Précédent IPC [2013/49] | H02J3/36 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/38] |
Précédent [2013/49] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | Stromflussregler | [2013/49] | Anglais: | Current flow controller | [2013/49] | Français: | Régulateur de flux de courant | [2013/49] | Procédure d'examen | 04.06.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 04.06.2014 | Requête en examen déposée [2014/29] | 01.04.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 11.08.2016 | Taxe de délivrance payée | 11.08.2016 | Taxe publication/d‘impression payée | 11.08.2016 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 01.04.2016 | Opposition(s) | 22.06.2017 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2017/35] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.06.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.06.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.06.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 01.06.2012 | AL | 21.09.2016 | AT | 21.09.2016 | BE | 21.09.2016 | CY | 21.09.2016 | CZ | 21.09.2016 | DK | 21.09.2016 | EE | 21.09.2016 | ES | 21.09.2016 | FI | 21.09.2016 | HR | 21.09.2016 | IT | 21.09.2016 | LT | 21.09.2016 | LV | 21.09.2016 | MC | 21.09.2016 | MK | 21.09.2016 | NL | 21.09.2016 | PL | 21.09.2016 | RO | 21.09.2016 | RS | 21.09.2016 | SI | 21.09.2016 | SK | 21.09.2016 | SM | 21.09.2016 | TR | 21.09.2016 | BG | 21.12.2016 | NO | 21.12.2016 | GR | 22.12.2016 | IS | 21.01.2017 | PT | 23.01.2017 | IE | 01.06.2017 | LU | 01.06.2017 | MT | 01.06.2017 | [2020/30] |
Précédent [2020/15] | HU | 01.06.2012 | |
AL | 21.09.2016 | ||
AT | 21.09.2016 | ||
BE | 21.09.2016 | ||
CY | 21.09.2016 | ||
CZ | 21.09.2016 | ||
DK | 21.09.2016 | ||
EE | 21.09.2016 | ||
ES | 21.09.2016 | ||
FI | 21.09.2016 | ||
IT | 21.09.2016 | ||
LT | 21.09.2016 | ||
LV | 21.09.2016 | ||
MC | 21.09.2016 | ||
MK | 21.09.2016 | ||
NL | 21.09.2016 | ||
PL | 21.09.2016 | ||
RO | 21.09.2016 | ||
RS | 21.09.2016 | ||
SI | 21.09.2016 | ||
SK | 21.09.2016 | ||
SM | 21.09.2016 | ||
TR | 21.09.2016 | ||
BG | 21.12.2016 | ||
NO | 21.12.2016 | ||
GR | 22.12.2016 | ||
IS | 21.01.2017 | ||
PT | 23.01.2017 | ||
IE | 01.06.2017 | ||
LU | 01.06.2017 | ||
MT | 01.06.2017 | ||
Précédent [2019/51] | HU | 01.06.2012 | |
AL | 21.09.2016 | ||
AT | 21.09.2016 | ||
BE | 21.09.2016 | ||
CY | 21.09.2016 | ||
CZ | 21.09.2016 | ||
DK | 21.09.2016 | ||
EE | 21.09.2016 | ||
ES | 21.09.2016 | ||
FI | 21.09.2016 | ||
IT | 21.09.2016 | ||
LT | 21.09.2016 | ||
LV | 21.09.2016 | ||
MC | 21.09.2016 | ||
MK | 21.09.2016 | ||
NL | 21.09.2016 | ||
PL | 21.09.2016 | ||
RO | 21.09.2016 | ||
RS | 21.09.2016 | ||
SI | 21.09.2016 | ||
SK | 21.09.2016 | ||
SM | 21.09.2016 | ||
BG | 21.12.2016 | ||
NO | 21.12.2016 | ||
GR | 22.12.2016 | ||
IS | 21.01.2017 | ||
PT | 23.01.2017 | ||
IE | 01.06.2017 | ||
LU | 01.06.2017 | ||
MT | 01.06.2017 | ||
Précédent [2019/48] | HU | 01.06.2012 | |
AL | 21.09.2016 | ||
AT | 21.09.2016 | ||
BE | 21.09.2016 | ||
CY | 21.09.2016 | ||
CZ | 21.09.2016 | ||
DK | 21.09.2016 | ||
EE | 21.09.2016 | ||
ES | 21.09.2016 | ||
FI | 21.09.2016 | ||
IT | 21.09.2016 | ||
LT | 21.09.2016 | ||
LV | 21.09.2016 | ||
MC | 21.09.2016 | ||
NL | 21.09.2016 | ||
PL | 21.09.2016 | ||
RO | 21.09.2016 | ||
RS | 21.09.2016 | ||
SI | 21.09.2016 | ||
SK | 21.09.2016 | ||
SM | 21.09.2016 | ||
BG | 21.12.2016 | ||
NO | 21.12.2016 | ||
GR | 22.12.2016 | ||
IS | 21.01.2017 | ||
PT | 23.01.2017 | ||
IE | 01.06.2017 | ||
LU | 01.06.2017 | ||
MT | 01.06.2017 | ||
Précédent [2019/46] | HU | 01.06.2012 | |
AL | 21.09.2016 | ||
AT | 21.09.2016 | ||
BE | 21.09.2016 | ||
CY | 21.09.2016 | ||
CZ | 21.09.2016 | ||
DK | 21.09.2016 | ||
EE | 21.09.2016 | ||
ES | 21.09.2016 | ||
FI | 21.09.2016 | ||
IT | 21.09.2016 | ||
LT | 21.09.2016 | ||
LV | 21.09.2016 | ||
MC | 21.09.2016 | ||
NL | 21.09.2016 | ||
PL | 21.09.2016 | ||
RO | 21.09.2016 | ||
RS | 21.09.2016 | ||
SE | 21.09.2016 | ||
SI | 21.09.2016 | ||
SK | 21.09.2016 | ||
SM | 21.09.2016 | ||
BG | 21.12.2016 | ||
NO | 21.12.2016 | ||
GR | 22.12.2016 | ||
IS | 21.01.2017 | ||
PT | 23.01.2017 | ||
IE | 01.06.2017 | ||
LU | 01.06.2017 | ||
MT | 01.06.2017 | ||
Précédent [2019/31] | HU | 01.06.2012 | |
AL | 21.09.2016 | ||
AT | 21.09.2016 | ||
BE | 21.09.2016 | ||
CZ | 21.09.2016 | ||
DK | 21.09.2016 | ||
EE | 21.09.2016 | ||
ES | 21.09.2016 | ||
FI | 21.09.2016 | ||
IT | 21.09.2016 | ||
LT | 21.09.2016 | ||
LV | 21.09.2016 | ||
MC | 21.09.2016 | ||
NL | 21.09.2016 | ||
PL | 21.09.2016 | ||
RO | 21.09.2016 | ||
RS | 21.09.2016 | ||
SE | 21.09.2016 | ||
SI | 21.09.2016 | ||
SK | 21.09.2016 | ||
SM | 21.09.2016 | ||
BG | 21.12.2016 | ||
NO | 21.12.2016 | ||
GR | 22.12.2016 | ||
IS | 21.01.2017 | ||
PT | 23.01.2017 | ||
IE | 01.06.2017 | ||
LU | 01.06.2017 | ||
MT | 01.06.2017 | ||
Précédent [2018/47] | AL | 21.09.2016 | |
AT | 21.09.2016 | ||
BE | 21.09.2016 | ||
CZ | 21.09.2016 | ||
DK | 21.09.2016 | ||
EE | 21.09.2016 | ||
ES | 21.09.2016 | ||
FI | 21.09.2016 | ||
IT | 21.09.2016 | ||
LT | 21.09.2016 | ||
LV | 21.09.2016 | ||
MC | 21.09.2016 | ||
NL | 21.09.2016 | ||
PL | 21.09.2016 | ||
RO | 21.09.2016 | ||
RS | 21.09.2016 | ||
SE | 21.09.2016 | ||
SI | 21.09.2016 | ||
SK | 21.09.2016 | ||
SM | 21.09.2016 | ||
BG | 21.12.2016 | ||
NO | 21.12.2016 | ||
GR | 22.12.2016 | ||
IS | 21.01.2017 | ||
PT | 23.01.2017 | ||
IE | 01.06.2017 | ||
LU | 01.06.2017 | ||
MT | 01.06.2017 | ||
Précédent [2018/43] | AT | 21.09.2016 | |
BE | 21.09.2016 | ||
CZ | 21.09.2016 | ||
DK | 21.09.2016 | ||
EE | 21.09.2016 | ||
ES | 21.09.2016 | ||
FI | 21.09.2016 | ||
IT | 21.09.2016 | ||
LT | 21.09.2016 | ||
LV | 21.09.2016 | ||
MC | 21.09.2016 | ||
NL | 21.09.2016 | ||
PL | 21.09.2016 | ||
RO | 21.09.2016 | ||
RS | 21.09.2016 | ||
SE | 21.09.2016 | ||
SI | 21.09.2016 | ||
SK | 21.09.2016 | ||
SM | 21.09.2016 | ||
BG | 21.12.2016 | ||
NO | 21.12.2016 | ||
GR | 22.12.2016 | ||
IS | 21.01.2017 | ||
PT | 23.01.2017 | ||
IE | 01.06.2017 | ||
LU | 01.06.2017 | ||
MT | 01.06.2017 | ||
Précédent [2018/23] | AT | 21.09.2016 | |
BE | 21.09.2016 | ||
CZ | 21.09.2016 | ||
DK | 21.09.2016 | ||
EE | 21.09.2016 | ||
ES | 21.09.2016 | ||
FI | 21.09.2016 | ||
IT | 21.09.2016 | ||
LT | 21.09.2016 | ||
LV | 21.09.2016 | ||
MC | 21.09.2016 | ||
NL | 21.09.2016 | ||
PL | 21.09.2016 | ||
RO | 21.09.2016 | ||
RS | 21.09.2016 | ||
SE | 21.09.2016 | ||
SI | 21.09.2016 | ||
SK | 21.09.2016 | ||
SM | 21.09.2016 | ||
BG | 21.12.2016 | ||
NO | 21.12.2016 | ||
GR | 22.12.2016 | ||
IS | 21.01.2017 | ||
PT | 23.01.2017 | ||
IE | 01.06.2017 | ||
LU | 01.06.2017 | ||
Précédent [2018/21] | AT | 21.09.2016 | |
BE | 21.09.2016 | ||
CZ | 21.09.2016 | ||
DK | 21.09.2016 | ||
EE | 21.09.2016 | ||
ES | 21.09.2016 | ||
FI | 21.09.2016 | ||
IT | 21.09.2016 | ||
LT | 21.09.2016 | ||
LV | 21.09.2016 | ||
MC | 21.09.2016 | ||
NL | 21.09.2016 | ||
PL | 21.09.2016 | ||
RO | 21.09.2016 | ||
RS | 21.09.2016 | ||
SE | 21.09.2016 | ||
SI | 21.09.2016 | ||
SK | 21.09.2016 | ||
SM | 21.09.2016 | ||
BG | 21.12.2016 | ||
NO | 21.12.2016 | ||
GR | 22.12.2016 | ||
IS | 21.01.2017 | ||
PT | 23.01.2017 | ||
LU | 01.06.2017 | ||
Précédent [2018/11] | AT | 21.09.2016 | |
BE | 21.09.2016 | ||
CZ | 21.09.2016 | ||
DK | 21.09.2016 | ||
EE | 21.09.2016 | ||
ES | 21.09.2016 | ||
FI | 21.09.2016 | ||
IT | 21.09.2016 | ||
LT | 21.09.2016 | ||
LV | 21.09.2016 | ||
MC | 21.09.2016 | ||
NL | 21.09.2016 | ||
PL | 21.09.2016 | ||
RO | 21.09.2016 | ||
RS | 21.09.2016 | ||
SE | 21.09.2016 | ||
SI | 21.09.2016 | ||
SK | 21.09.2016 | ||
SM | 21.09.2016 | ||
BG | 21.12.2016 | ||
NO | 21.12.2016 | ||
GR | 22.12.2016 | ||
IS | 21.01.2017 | ||
PT | 23.01.2017 | ||
Précédent [2017/52] | AT | 21.09.2016 | |
BE | 21.09.2016 | ||
CZ | 21.09.2016 | ||
DK | 21.09.2016 | ||
EE | 21.09.2016 | ||
ES | 21.09.2016 | ||
FI | 21.09.2016 | ||
IT | 21.09.2016 | ||
LT | 21.09.2016 | ||
LV | 21.09.2016 | ||
NL | 21.09.2016 | ||
PL | 21.09.2016 | ||
RO | 21.09.2016 | ||
RS | 21.09.2016 | ||
SE | 21.09.2016 | ||
SI | 21.09.2016 | ||
SK | 21.09.2016 | ||
SM | 21.09.2016 | ||
BG | 21.12.2016 | ||
NO | 21.12.2016 | ||
GR | 22.12.2016 | ||
IS | 21.01.2017 | ||
PT | 23.01.2017 | ||
Précédent [2017/34] | AT | 21.09.2016 | |
BE | 21.09.2016 | ||
CZ | 21.09.2016 | ||
DK | 21.09.2016 | ||
EE | 21.09.2016 | ||
ES | 21.09.2016 | ||
FI | 21.09.2016 | ||
IT | 21.09.2016 | ||
LT | 21.09.2016 | ||
LV | 21.09.2016 | ||
NL | 21.09.2016 | ||
PL | 21.09.2016 | ||
RO | 21.09.2016 | ||
RS | 21.09.2016 | ||
SE | 21.09.2016 | ||
SK | 21.09.2016 | ||
SM | 21.09.2016 | ||
BG | 21.12.2016 | ||
NO | 21.12.2016 | ||
GR | 22.12.2016 | ||
IS | 21.01.2017 | ||
PT | 23.01.2017 | ||
Précédent [2017/32] | AT | 21.09.2016 | |
BE | 21.09.2016 | ||
CZ | 21.09.2016 | ||
EE | 21.09.2016 | ||
ES | 21.09.2016 | ||
FI | 21.09.2016 | ||
IT | 21.09.2016 | ||
LT | 21.09.2016 | ||
LV | 21.09.2016 | ||
NL | 21.09.2016 | ||
PL | 21.09.2016 | ||
RO | 21.09.2016 | ||
RS | 21.09.2016 | ||
SE | 21.09.2016 | ||
SK | 21.09.2016 | ||
SM | 21.09.2016 | ||
BG | 21.12.2016 | ||
NO | 21.12.2016 | ||
GR | 22.12.2016 | ||
IS | 21.01.2017 | ||
PT | 23.01.2017 | ||
Précédent [2017/13] | FI | 21.09.2016 | |
LT | 21.09.2016 | ||
LV | 21.09.2016 | ||
NL | 21.09.2016 | ||
RS | 21.09.2016 | ||
SE | 21.09.2016 | ||
NO | 21.12.2016 | ||
GR | 22.12.2016 | ||
Précédent [2017/11] | FI | 21.09.2016 | |
LT | 21.09.2016 | ||
RS | 21.09.2016 | ||
SE | 21.09.2016 | ||
NO | 21.12.2016 | ||
GR | 22.12.2016 | ||
Précédent [2017/10] | FI | 21.09.2016 | |
LT | 21.09.2016 | ||
RS | 21.09.2016 | ||
SE | 21.09.2016 | ||
NO | 21.12.2016 | ||
Précédent [2017/09] | FI | 21.09.2016 | |
LT | 21.09.2016 | ||
NO | 21.12.2016 | ||
Précédent [2017/07] | LT | 21.09.2016 | Citations: | Recherche | [A]US3694728 (KANNGIESSER KARL-WERNER, et al) [A] 1* column 3, line 35 - column 4, line 48; figure 2 *; | [A]WO2010115452 (ABB TECHNOLOGY AG [CH], et al) [A] 1 * page 9, line 22 - page 10, line 21; figure 4 *; | [XI]WO2012037967 (ABB TECHNOLOGY AG [CH], et al) [X] 1-5,7,8,10-12,14-16 * page 3, line 7 - page 4, line 14; figure 1 * * page 15, line 29 - page 16, line 13; figures 3,4 * [I] 6,9,13; | [X]WO2012037966 (ABB TECHNOLOGY AG [CH], et al) [X] 1 * page 15, line 20 - page 17, line 7; figure 4 * |