EP2672491 - Câbles avec gaines résistantes [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.06.2016 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.10.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 21.11.2018 [2018/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Nexans 8, rue du Général Foy 75008 Paris / FR | [2013/50] | Inventeur(s) | 01 /
Gonnet, Jean-Marc Bärenschanzstr. 2 90429 Nürnberg / DE | 02 /
Haller, Daniel Urlasstrasse 18 91207 Lauf / DE | [2013/50] | Mandataire(s) | Döring, Roger, et al Patentanwalt Weidenkamp 2 30855 Langenhagen / DE | [2015/31] |
Précédent [2013/50] | Döring, Roger, et al Patentanwalt Weidenkamp 2 30855 Langenhagen / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 12305637.6 | 06.06.2012 | [2013/50] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2672491 | Date: | 11.12.2013 | Langue: | DE | [2013/50] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2672491 | Date: | 29.07.2015 | Langue: | DE | [2015/31] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.10.2012 | Classification | IPC: | H01B13/14, B29C47/12 | [2013/50] | CPC: |
H01B13/141 (EP,US);
B29C48/06 (EP,US);
B29C48/131 (EP,US);
B29C48/304 (EP,US);
B29K2995/0077 (EP);
H01B7/188 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/50] | Titre | Allemand: | Kabel mit widerstandsfähig hergestelltem Mantel | [2013/50] | Anglais: | Cable with resistant covering | [2013/50] | Français: | Câbles avec gaines résistantes | [2013/50] | Procédure dexamen | 28.12.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 28.12.2012 | Requête en examen déposée [2013/50] | 03.09.2014 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 12.12.2014 | Taxe de délivrance payée | 12.12.2014 | Taxe publication/d‘impression payée | 12.12.2014 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | 20.02.2015 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 03.09.2014 | Opposition(s) | 02.05.2016 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2016/27] | Requête en poursuite de la procédure de: | 11.03.2015 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 07.05.2015 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 26.05.2015 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.06.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.06.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 06.06.2012 | AL | 29.07.2015 | BG | 29.07.2015 | CY | 29.07.2015 | CZ | 29.07.2015 | DK | 29.07.2015 | EE | 29.07.2015 | FI | 29.07.2015 | HR | 29.07.2015 | LT | 29.07.2015 | LV | 29.07.2015 | MC | 29.07.2015 | MK | 29.07.2015 | MT | 29.07.2015 | NL | 29.07.2015 | PL | 29.07.2015 | RO | 29.07.2015 | RS | 29.07.2015 | SE | 29.07.2015 | SI | 29.07.2015 | SK | 29.07.2015 | SM | 29.07.2015 | TR | 29.07.2015 | NO | 29.10.2015 | GR | 30.10.2015 | IS | 29.11.2015 | PT | 30.11.2015 | [2018/47] |
Précédent [2018/38] | HU | 06.06.2012 | |
BG | 29.07.2015 | ||
CY | 29.07.2015 | ||
CZ | 29.07.2015 | ||
DK | 29.07.2015 | ||
EE | 29.07.2015 | ||
FI | 29.07.2015 | ||
HR | 29.07.2015 | ||
LT | 29.07.2015 | ||
LV | 29.07.2015 | ||
MC | 29.07.2015 | ||
MK | 29.07.2015 | ||
MT | 29.07.2015 | ||
NL | 29.07.2015 | ||
PL | 29.07.2015 | ||
RO | 29.07.2015 | ||
RS | 29.07.2015 | ||
SE | 29.07.2015 | ||
SI | 29.07.2015 | ||
SK | 29.07.2015 | ||
SM | 29.07.2015 | ||
TR | 29.07.2015 | ||
NO | 29.10.2015 | ||
GR | 30.10.2015 | ||
IS | 29.11.2015 | ||
PT | 30.11.2015 | ||
Précédent [2018/31] | HU | 06.06.2012 | |
CY | 29.07.2015 | ||
CZ | 29.07.2015 | ||
DK | 29.07.2015 | ||
EE | 29.07.2015 | ||
FI | 29.07.2015 | ||
HR | 29.07.2015 | ||
LT | 29.07.2015 | ||
LV | 29.07.2015 | ||
MC | 29.07.2015 | ||
MK | 29.07.2015 | ||
MT | 29.07.2015 | ||
NL | 29.07.2015 | ||
PL | 29.07.2015 | ||
RO | 29.07.2015 | ||
RS | 29.07.2015 | ||
SE | 29.07.2015 | ||
SI | 29.07.2015 | ||
SK | 29.07.2015 | ||
SM | 29.07.2015 | ||
TR | 29.07.2015 | ||
NO | 29.10.2015 | ||
GR | 30.10.2015 | ||
IS | 29.11.2015 | ||
PT | 30.11.2015 | ||
Précédent [2018/29] | HU | 06.06.2012 | |
CY | 29.07.2015 | ||
CZ | 29.07.2015 | ||
DK | 29.07.2015 | ||
EE | 29.07.2015 | ||
FI | 29.07.2015 | ||
HR | 29.07.2015 | ||
LT | 29.07.2015 | ||
LV | 29.07.2015 | ||
MC | 29.07.2015 | ||
MK | 29.07.2015 | ||
NL | 29.07.2015 | ||
PL | 29.07.2015 | ||
RO | 29.07.2015 | ||
RS | 29.07.2015 | ||
SE | 29.07.2015 | ||
SI | 29.07.2015 | ||
SK | 29.07.2015 | ||
SM | 29.07.2015 | ||
TR | 29.07.2015 | ||
NO | 29.10.2015 | ||
GR | 30.10.2015 | ||
IS | 29.11.2015 | ||
PT | 30.11.2015 | ||
Précédent [2018/28] | HU | 06.06.2012 | |
CY | 29.07.2015 | ||
CZ | 29.07.2015 | ||
DK | 29.07.2015 | ||
EE | 29.07.2015 | ||
FI | 29.07.2015 | ||
HR | 29.07.2015 | ||
LT | 29.07.2015 | ||
LV | 29.07.2015 | ||
MC | 29.07.2015 | ||
MK | 29.07.2015 | ||
NL | 29.07.2015 | ||
PL | 29.07.2015 | ||
RO | 29.07.2015 | ||
RS | 29.07.2015 | ||
SE | 29.07.2015 | ||
SI | 29.07.2015 | ||
SK | 29.07.2015 | ||
SM | 29.07.2015 | ||
NO | 29.10.2015 | ||
GR | 30.10.2015 | ||
IS | 29.11.2015 | ||
PT | 30.11.2015 | ||
Précédent [2017/07] | CZ | 29.07.2015 | |
DK | 29.07.2015 | ||
EE | 29.07.2015 | ||
FI | 29.07.2015 | ||
HR | 29.07.2015 | ||
LT | 29.07.2015 | ||
LV | 29.07.2015 | ||
MC | 29.07.2015 | ||
NL | 29.07.2015 | ||
PL | 29.07.2015 | ||
RO | 29.07.2015 | ||
RS | 29.07.2015 | ||
SE | 29.07.2015 | ||
SI | 29.07.2015 | ||
SK | 29.07.2015 | ||
NO | 29.10.2015 | ||
GR | 30.10.2015 | ||
IS | 29.11.2015 | ||
PT | 30.11.2015 | ||
Précédent [2016/36] | CZ | 29.07.2015 | |
DK | 29.07.2015 | ||
EE | 29.07.2015 | ||
FI | 29.07.2015 | ||
HR | 29.07.2015 | ||
LT | 29.07.2015 | ||
LV | 29.07.2015 | ||
NL | 29.07.2015 | ||
PL | 29.07.2015 | ||
RO | 29.07.2015 | ||
RS | 29.07.2015 | ||
SE | 29.07.2015 | ||
SI | 29.07.2015 | ||
SK | 29.07.2015 | ||
NO | 29.10.2015 | ||
GR | 30.10.2015 | ||
IS | 29.11.2015 | ||
PT | 30.11.2015 | ||
Précédent [2016/23] | CZ | 29.07.2015 | |
DK | 29.07.2015 | ||
EE | 29.07.2015 | ||
FI | 29.07.2015 | ||
HR | 29.07.2015 | ||
LT | 29.07.2015 | ||
LV | 29.07.2015 | ||
NL | 29.07.2015 | ||
PL | 29.07.2015 | ||
RO | 29.07.2015 | ||
RS | 29.07.2015 | ||
SE | 29.07.2015 | ||
SK | 29.07.2015 | ||
NO | 29.10.2015 | ||
GR | 30.10.2015 | ||
IS | 29.11.2015 | ||
PT | 30.11.2015 | ||
Précédent [2016/22] | CZ | 29.07.2015 | |
DK | 29.07.2015 | ||
EE | 29.07.2015 | ||
FI | 29.07.2015 | ||
HR | 29.07.2015 | ||
LT | 29.07.2015 | ||
LV | 29.07.2015 | ||
NL | 29.07.2015 | ||
PL | 29.07.2015 | ||
RS | 29.07.2015 | ||
SE | 29.07.2015 | ||
NO | 29.10.2015 | ||
GR | 30.10.2015 | ||
IS | 29.11.2015 | ||
PT | 30.11.2015 | ||
Précédent [2016/20] | DK | 29.07.2015 | |
FI | 29.07.2015 | ||
HR | 29.07.2015 | ||
LT | 29.07.2015 | ||
LV | 29.07.2015 | ||
NL | 29.07.2015 | ||
PL | 29.07.2015 | ||
RS | 29.07.2015 | ||
SE | 29.07.2015 | ||
NO | 29.10.2015 | ||
GR | 30.10.2015 | ||
IS | 29.11.2015 | ||
PT | 30.11.2015 | ||
Précédent [2016/14] | FI | 29.07.2015 | |
HR | 29.07.2015 | ||
LT | 29.07.2015 | ||
LV | 29.07.2015 | ||
NL | 29.07.2015 | ||
PL | 29.07.2015 | ||
RS | 29.07.2015 | ||
SE | 29.07.2015 | ||
NO | 29.10.2015 | ||
GR | 30.10.2015 | ||
IS | 29.11.2015 | ||
PT | 30.11.2015 | ||
Précédent [2016/10] | FI | 29.07.2015 | |
HR | 29.07.2015 | ||
LT | 29.07.2015 | ||
LV | 29.07.2015 | ||
PL | 29.07.2015 | ||
RS | 29.07.2015 | ||
SE | 29.07.2015 | ||
NO | 29.10.2015 | ||
GR | 30.10.2015 | ||
IS | 29.11.2015 | ||
PT | 30.11.2015 | ||
Précédent [2016/09] | FI | 29.07.2015 | |
LT | 29.07.2015 | ||
LV | 29.07.2015 | ||
NO | 29.10.2015 | ||
GR | 30.10.2015 | ||
Précédent [2016/08] | LT | 29.07.2015 | |
NO | 29.10.2015 | ||
Précédent [2016/07] | LT | 29.07.2015 | Citations: | Recherche | [X]US2583026 (BERNARD SWIFT) [X] 1-11 * the whole document *; | [X]JPS59187831 (SUMITOMO METAL IND) [X] 14-17* abstract *; | [X]US2004065979 (WANG JAMES C [US]) [X] 12-17 * paragraph [0025] * * paragraph [0115] - paragraph [0118]; figures 21,22 * | par le demandeur | US7057113 | EP2367177 |