EP2741780 - PROCÉDÉ D'ADMINISTRATION INTRACELLULAIRE CONTRÔLÉE D'ACIDES NUCLÉIQUES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 27.04.2018 Base de données mise à jour au 23.04.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 21.08.2017 | Dernier événement Tooltip | 27.04.2018 | Demande réputée retirée | publié le 30.05.2018 [2018/22] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Ludwig-Maximilians-Universität München Geschwister-Scholl-Platz 1 80539 München / DE | [2014/25] | Inventeur(s) | 01 /
BESHEER, Ahmed Schirmerweg 12 81245 Munich / DE | 02 /
NOGA, Matthäus Schlierseestr. 71 81539 Munich / DE | 03 /
WINTER, Gerhard Antdorfer Str. 18 82377 Penzberg / DE | 04 /
WAGNER, Ernst Guardinistr. 94 81375 Munich / DE | 05 /
EDINGER, Daniel Watzmannstr. 3a 85598 Baldham / DE | [2014/25] | Mandataire(s) | Hoefer & Partner Patentanwälte mbB Pilgersheimer Straße 20 81543 München / DE | [N/P] |
Précédent [2014/25] | Danner, Stefan LifeTech IP Spies Danner & Partner Patentanwälte PartG mbB Elsenheimerstrasse 47a 80687 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 12748193.5 | 10.08.2012 | WO2012EP65735 | Numéro de priorité, date | EP20110177175 | 10.08.2011 Format original publié: EP 11177175 | EP20110195030 | 21.12.2011 Format original publié: EP 11195030 | [2014/25] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2013021056 | Date: | 14.02.2013 | Langue: | EN | [2013/07] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2741780 | Date: | 18.06.2014 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 14.02.2013, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2014/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 14.02.2013 | Classification | IPC: | A61K47/48 | [2014/25] | CPC: |
A61K31/713 (EP,US);
A61K47/36 (US);
A61K47/59 (EP,US);
A61K47/61 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/25] | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR GESTEUERTEN INTRAZELLULÄREN FREISETZUNG VON NUKLEINSÄUREN | [2014/25] | Anglais: | METHOD FOR THE CONTROLLED INTRACELLULAR DELIVERY OF NUCLEIC ACIDS | [2014/25] | Français: | PROCÉDÉ D'ADMINISTRATION INTRACELLULAIRE CONTRÔLÉE D'ACIDES NUCLÉIQUES | [2014/25] | Entrée dans la phase régionale | 19.11.2013 | Taxe nationale de base payée | 19.11.2013 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 19.11.2013 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 19.11.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 19.11.2013 | Requête en examen déposée [2014/25] | 02.06.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 28.09.2015 | Réponse à une notification de la division dexamen | 16.12.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 03.06.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.08.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 21.10.2017 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2018/22] | 17.11.2017 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2018/22] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 02.06.2015 | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.09.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.08.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 11.08.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.08.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.08.2014 | 03   M06   Taxe payée le   26.09.2014 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [XDI]WO2011026641 (CUREVAC GMBH [DE], et al) [XD] 1,8-10,13 * examples;; claims 1,9,14-16 * [I] 1-4,8-15; | [A] - EDINGER D ET AL, "Bioresponsive polymers for the delivery of therapeutic nucleic acids", WILEY INTERDISCIPLINARY REVIEWS: NANOMEDICINE AND NANOBIOTECHNOLOGY 2011 WILEY-BLACKWELL USA, (201101), vol. 3, no. 1, ISSN 1939-5116, pages 33 - 46, XP055048781 [A] 1-15 * pages 38-39, section "Polyplex Shielding";; figure 4 * DOI: http://dx.doi.org/10.1002/wnan.97 | [XP] - MATTHÄUS NOGA ET AL, "Controlled shielding and deshielding of gene delivery polyplexes using hydroxyethyl starch (HES) and alpha-amylase", JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE, (20120401), vol. 159, no. 1, doi:10.1016/j.jconrel.2012.01.006, ISSN 0168-3659, pages 92 - 103, XP055048778 [XP] 1-15 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jconrel.2012.01.006 | par le demandeur | US5424302 | WO2005092928 | US2011054152 | WO2011026641 | - ELBASHIR, S.M. ET AL., NATURE, (2001), vol. 411, pages 494 - 498 | - DE FOUGEROLLES, A. ET AL., NAT. REV. DRUG DISCOV., (2007), vol. 6, pages 443 - 453 | - SCHROEDER; A. ET AL., J. INTERN. MED., (2010), vol. 267, pages 9 - 21 | - LIU, Y.P; BERKHOUT, B., CURR. TOP. MED. CHEM., (2009), vol. 9, pages 1130 - 1143 | - HOWARD, K.A., ADV. DRUG DELIV. REV., (2009), vol. 61, pages 710 - 720 | - FONSECA, S.B ET AL., ADV. DRUG DELIV. REV., (2009), vol. 61, pages 953 - 964 | - NAT. REV. DRUG DISCOV., (2003), vol. 2, pages 214 - 221 | - XU, L. ET AL., J. PHARM. SCI., (2011), vol. 100, pages 38 - 52 | - MISHRA, S. ET AL., EUR. J. CELL BIOL., (2004), vol. 83, pages 97 - 111 | - WALKER, G.F. ET AL., MOL. THER., (2005), vol. 11, pages 418 - 425 | - Organische Chemie, SPRINGER VERLAG, (2009), pages 485 - 496 | - KIRCHEIS R. ET AL., GENE THER., (2001), vol. 8, pages 28 - 40 | - BARTEL, D.P., CELL, (2004), vol. 23, pages 281 - 292 | - HE, L.; HANNON, G.J., NAT. REV. GENET., (2004), vol. 5, pages 522 - 531 | - DORSETT, Y.; TUSCHL, T., NAT. REV. DRUG DISC., (2004), vol. 3, pages 318 - 329 | - RANA, T.M., NAT. REV. MOL. CELL BIOL., (2007), vol. 8, pages 23 - 36 | - SIOLAS, D. ET AL., NAT. BIOTECHNOL., (2004), vol. 23, pages 227 - 231 | - OROM, U.A. ET AL., GENE, (2006), vol. 372, pages 137 - 141 | - KRUTZFELDT, J. ET AL., NATURE, (2005), vol. 438, pages 685 - 689 | - EBERT, M.S. ET AL., NAT. METHODS, (2007), vol. 4, pages 721 - 726 | - IRVINE, A.S. ET AL., NAT. BIOTECH., (2000), vol. 18, pages 1273 - 1278 | - HASHIMOTO, H. ET AL., KUNSTSTOFFE, KAUTSCHUK, FASERN, (1992), vol. 9, pages 1271 - 1279 | - MAEDA, H. ET AL., J. CONTR. RELEASE, (2001), vol. 74, pages 47 - 61 | - LYER, A.K. ET AL., DRUG. DISCOV. TODAY, (2006), vol. 11, pages 812 - 818 | - LOCHMANN, D., J. PHARM. BIOPHARM., (2004), vol. 58, pages 237 - 251 | - VILIJOEN, A.; TWOMEY, P.J., J. CLIN. PATHOL., (2007), vol. 60, pages 584 - 585 | - BRETAUDIERE, R. ET AL., CLIN. CHEM., (1981), vol. 27, pages 806 - 815 | - JUNGE, W. ET AL., CLIN. BIOCHEM., (2001), vol. 34, pages 607 - 615 | - UNGARO, F. ET AL., J. PHARM. BIOMED. ANAL., (2003), vol. 31, pages 143 - 149 | - SAUERBREY, G., ZEITSCHRIFT FUR PHYSIK, (1959), vol. 155, pages 206 - 222 | - CALDWELL, M.L. ET AL., J. AM. CHEM. SOC., (1953), vol. 75, pages 3132 - 3135 | - YOPSHIDA,M.; KISHIKAWA, T., STARCH-STäRKE, (1984), vol. 36, pages 167 - 169 | - ZOU, S.M. ET AL., J. GENE MED., (2000), vol. 2, pages 128 - 134 | - GREISH, K., J. DRUG TARGET., (2007), vol. 15, pages 457 - 464 | - GOULA, D ET AL., GENE THERAPY, (1998), vol. 5, pages 1291 - 1293 | - NIE, Y. ET AL., BIOMATERIALS, (2011), vol. 32, pages 858 - 869 |