EP2758735 - PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE PRODUCTION DE DEUX COURANTS D'AIR PARTIELS PURIFIÉS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 27.03.2015 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 27.03.2015 | Retrait de la demande | publié le 29.04.2015 [2015/18] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Linde Aktiengesellschaft Klosterhofstrasse 1 80331 München / DE | [2014/31] | Inventeur(s) | 01 /
ALEKSEEV, Alexander Ahornstrasse 6a 82515 Wolfratshausen / DE | 02 /
GOLOUBEV, Dimitri Rümannstr. 17 80804 München / DE | [2014/31] | Mandataire(s) | Imhof, Dietmar Linde GmbH Intellectual Property EMEA Dr.-Carl-von-Linde-Straße 6-14 82049 Pullach / DE | [N/P] |
Précédent [2014/31] | Imhof, Dietmar Linde AG Legal Services Intellectual Property Dr.-Carl-von-Linde-Straße 6-14 82049 Pullach / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 12766000.9 | 20.09.2012 | WO2012EP03945 | Numéro de priorité, date | DE201110113666 | 20.09.2011 Format original publié: DE102011113666 | EP20110008618 | 27.10.2011 Format original publié: EP 11008618 | [2014/31] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2013053425 | Date: | 18.04.2013 | Langue: | DE | [2013/16] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2758735 | Date: | 30.07.2014 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 18.04.2013, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2014/31] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 28.08.2014 | Classification | IPC: | F25J3/04 | [2014/31] | CPC: |
F25J3/0486 (EP,US);
F25J3/04 (US);
F25J3/04018 (EP,US);
F25J3/0409 (EP,US);
F25J3/04157 (EP,US);
F25J3/04169 (EP,US);
F25J3/04181 (EP,US);
F25J3/04206 (EP,US);
F25J3/04218 (EP,US);
F25J3/04303 (EP,US);
F25J3/04309 (EP,US);
F25J3/04448 (EP,US);
F25J3/04878 (EP,US);
F25J3/04884 (EP,US);
F25J3/04957 (EP,US);
F25J2200/54 (EP,US);
F25J2205/32 (EP,US);
F25J2205/34 (EP,US);
F25J2205/62 (EP,US);
F25J2210/06 (US);
F25J2230/04 (EP,US);
F25J2230/40 (EP,US);
F25J2235/52 (EP,US);
F25J2250/04 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/31] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR ERZEUGUNG ZWEIER GEREINIGTER LUFTTEILSTRÖME | [2014/31] | Anglais: | METHOD AND DEVICE FOR GENERATING TWO PURIFIED PARTIAL AIR STREAMS | [2014/31] | Français: | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE PRODUCTION DE DEUX COURANTS D'AIR PARTIELS PURIFIÉS | [2014/31] | Entrée dans la phase régionale | 27.02.2014 | Taxe nationale de base payée | 27.02.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 27.02.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 27.02.2014 | Requête en examen déposée [2014/31] | 19.03.2015 | Demande retirée par le demandeur [2015/18] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.09.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [Y]GB1028254 (LEUNA WERKE VEB) [Y] 1-4 * the whole document *; | [Y]US4662916 (AGRAWAL RAKESH [US], et al) [Y] 1-4 * column 3, line 57 - column 4, line 1 * * column 6, lines 34-56; figure 4 *; | [Y]US6453659 (LIERE JACOBUS VAN [NL], et al) [Y] 1-4 * figure 3 *; | [Y]FR2878294 (AIR LIQUIDE [FR]) [Y] 1-4 * page 1, lines 25-30; figure 2 *; | [A]DE102007027073 (LINDE AG [DE]) [A] 2 * paragraphs [0016] , [0017]; figure . *; | [A]DE202008012985U (LINDE AG [DE]) [A] 1,4* paragraphs [0006] , [0009] , [0011] , [0020]; figure 2 *; | [Y]FR2946099 (AIR LIQUIDE [FR]) [Y] 1-4 * page 3, lines 17-26; figure 1 * | par le demandeur | EP0342436 |