Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | US9742003 | Dossier mondial | 22.08.2017 | B2 | US2014332717 | 13.11.2014 | A1 | Numéro de priorité | Date | WO2012FR00365 | 13.09.2012 | FR1102846 | 20.09.2011 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | EP2758341 | Dossier mondial | 11.03.2020 | B1 | EP2758341 | 30.07.2014 | A1 | Numéro de priorité | Date | WO2012FR00365 | 13.09.2012 | FR1102846 | 20.09.2011 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | WO2013041780 | Dossier mondial | 28.03.2013 | A1 | Numéro de priorité | Date | FR1102846 | 20.09.2011 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | FR2980191 | 24.10.2014 | B1 | FR2980191 | 22.03.2013 | A1 | Numéro de priorité | Date | FR1102846 | 20.09.2011 |