Extrait du Registre européen des brevets

EP Présentation générale: EP2773458

EP2773458 - MEMBRANES CATALYTIQUES ET LEURS APPLICATIONS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
StatutL'examen est en cours
Statut actualisé le  13.07.2018
Base de données mise à jour au 17.07.2018
Dernier événement   Tooltip13.07.2018Premier rapport dexamenpublié le 15.08.2018 [2018/33]
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
The Board of Trustees of The University of Arkansas
2404 N. University Avenue
Little Rock, AR 72207-3608 / US
[2014/37]
Inventeur(s)01 / WICKRAMASINGHE, Sumith, Ranil
2373 Cato Springs Boulevard
Fayetteville, AR 72703 / US
02 / QIAN, Xianghong
2373 Covington Park Boulevard
Fayetteville, AR 72703 / US
03 / ULBRICHT, Mathias
Danneckerstr. 6
10245 Berlin / DE
04 / YANG, Qian
Harkortsr. 12
45145 Essen / DE
 [2014/37]
Mandataire(s)Phillips & Leigh LLP
5 Pemberton Row
London EC4A 3BA / GB
[N/P]
Précédent [2014/37]Phillips & Leigh
5 Pemberton Row
London EC4A 3BA / GB
Numéro de la demande, date de dépôt12783811.831.10.2012
WO2012US62690
Numéro de priorité, dateUS201161553547P31.10.2011         Format original publié: US 201161553547 P
[2014/37]
Langue de dépôtEN
Langue de la procédureEN
PublicationType: A1  Demande avec rapport de recherche
N°:WO2013066941
Date:10.05.2013
Langue:EN
[2013/19]
Type: A1 Demande avec rapport de recherche 
N°:EP2773458
Date:10.09.2014
Langue:EN
La demande a été publiée par l'OMPI le 10.05.2013 dans une des langues officielles de l'OEB.
[2014/37]
Rapport(s) de rechercheRapport de recherche internationale - publié le:EP10.05.2013
ClassificationInternationale:B01J31/10, B01J31/02, B01J31/06, C12P7/00, C13K1/02, B01D61/00, C07H3/00, B01J35/06
[2014/37]
Etats contractants désignésAL,   AT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   RS,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2014/37]
TitreAllemand:KATALYTISCHE MEMBRANEN UND ANWENDUNGEN DAVON[2014/37]
Anglais:CATALYTIC MEMBRANES AND APPLICATIONS THEREOF[2014/37]
Français:MEMBRANES CATALYTIQUES ET LEURS APPLICATIONS[2014/37]
Entrée dans la phase régionale15.05.2014Taxe nationale de base payée 
15.05.2014Taxe(s) de désignation payée(s) 
15.05.2014Taxe d'examen payée 
Procédure dexamen15.05.2014Requête en examen déposée  [2014/37]
16.12.2014Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription)
16.07.2018Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04)
Demande(s) divisionnaire(s)La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est  16.07.2018
Taxes payéesTaxe annuelle
27.10.2014Taxe annuelle Année du brevet 03
27.10.2015Taxe annuelle Année du brevet 04
27.10.2016Taxe annuelle Année du brevet 05
27.10.2017Taxe annuelle Année du brevet 06
Cité dansRecherche internationale[A]EP2033974  (UNIV BELFAST [GB]) [A] 1-19,23-29 * the whole document *;
 [I]  - AMARASEKARA A S ET AL, "Synthesis of a sulfonic acid functionalized acidic ionic liquid modified silica catalyst and applications in the hydrolysis of cellulose", CATALYSIS COMMUNICATIONS, ELSEVIER SCIENCE, AMSTERDAM, NL, vol. 11, no. 13, ISSN 1566-7367, (20100726), pages 1072 - 1075, (20100526), XP027153533 [I] 1-7,17,23 * Paragraphs 3.3, 4;; figure 1 * * the whole document *
 [A]  - QIANG ZHANG, ET AL, "A silica gel supported dual acidic ionic liquid: an efficient and recyclable heterogeneous catalyst for the one-pot synthesis of amidoalkyl naphthols", GREEN CHEMISTRY, (2010), vol. 12, pages 2246 - 2254, XP002689977 [A] 1-7 * Scheme 2; paragraphs 2.1, 4.2.3 *

DOI:   http://dx.doi.org/10.1039/c0gc00472c
 [A]  - KUN QIAO, ET AL, "Acidic ionic liquid modified silica gel as novel solid catalyst for esterification and nitration reaction", JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A: CHEMICAL, (2006), vol. 246, page 65-69, XP002689978 [A] 1-7 * Schemes 1, 2; paragraphs 2.1-2.5, 3.1, 4 *

DOI:   http://dx.doi.org/10.1016/J.MOLCATA.2005.07.031
 [A]  - AMARASEKARA A S, ET AL, "Hydrolysis and decomposition of cellulose in Brönsted acidic ionic liquids under mild conditions", IND. ENG. CHEM. RES., (2009), vol. 48, pages 10152 - 10155, XP002689979 [A] 1-19,23-30 * the whole document *

DOI:   http://dx.doi.org/10.1021/IE901047U
 [A]  - CHANGZHI LI, ET AL, "Acid in ionic liquid: an efficient system for hydrolysis of lignocellulose", GREEN CHEMISTRY, (2008), vol. 10, pages 177 - 182, XP002689980 [A] 1-19,23-30 * the whole document *

DOI:   http://dx.doi.org/10.1039/B711512A
par le demandeur   - C. BREUIL; J.N. SADDLER, "Comparison of the 3,5-dinitrosalicylic acid and Nelson-Somogyi methods of assaying for reducing sugars and determining cellulase activity", ENZYME AND MICROB. TECHNOL., (1985), vol. 7, doi:doi:10.1016/0141-0229(85)90111-5, page 327, XP023679173

DOI:   http://dx.doi.org/10.1016/0141-0229(85)90111-5