EP2719210 - NOTIFICATION BASÉE SUR UN EMPLACEMENT ANONYME [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 15.06.2018 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 02.02.2018 | Dernier événement Tooltip | 15.06.2018 | Retrait de la demande | publié le 18.07.2018 [2018/29] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Microsoft Technology Licensing, LLC One Microsoft Way Redmond, WA 98052 / US | [2015/12] |
Précédent [2014/16] | Pour tous les Etats désignés Microsoft Corporation One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | Inventeur(s) | 01 /
LAHIANI, Limor Microsoft Corporation LCA - International Patents One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | 02 /
GEVA, Yair E. Microsoft Corporation LCA - International Patents One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | 03 /
BEN-ISRAEL, Elad Microsoft Corporation LCA - International Patents One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | [2014/16] | Mandataire(s) | Goddar, Heinz J. Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Pettenkoferstrasse 22 80336 München / DE | [N/P] |
Précédent [2014/16] | Goddar, Heinz J. Boehmert & Boehmert Pettenkoferstrasse 20-22 80336 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 12796071.4 | 03.06.2012 | WO2012US40631 | Numéro de priorité, date | US201113157334 | 10.06.2011 Format original publié: US201113157334 | [2014/16] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2012170314 | Date: | 13.12.2012 | Langue: | EN | [2012/50] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2719210 | Date: | 16.04.2014 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 13.12.2012, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2014/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 28.02.2013 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.10.2014 | Classification | IPC: | H04W12/02, H04W4/12, H04W4/02, H04L29/06, H04L12/58 | [2014/47] | CPC: |
G06Q10/10 (EP,US);
H04L67/52 (EP,US);
H04L51/222 (EP,US);
H04L63/0421 (EP,US);
H04W4/021 (EP,US);
H04L67/55 (EP,US)
|
Précédent IPC [2014/16] | H04W12/02, H04W4/12, H04W4/02 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/16] | Titre | Allemand: | ANONYME STANDORTABHÄNGIGE BENACHRICHTIGUNG | [2014/16] | Anglais: | ANONYMOUS LOCATION-BASED NOTIFICATION | [2014/16] | Français: | NOTIFICATION BASÉE SUR UN EMPLACEMENT ANONYME | [2014/16] | Entrée dans la phase régionale | 11.11.2013 | Taxe nationale de base payée | 11.11.2013 | Taxe de recherche payée | 11.11.2013 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 11.11.2013 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 11.11.2013 | Requête en examen déposée [2014/16] | 04.05.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 31.01.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.06.2018 | Demande retirée par le demandeur [2018/29] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 31.01.2018 | Taxes payées | Taxe annuelle | 09.06.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 05.06.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.03.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 16.06.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]EP1914677 (ERTEMEL ADNAN VEYSEL [TR]) [A] 1-10* paragraph [0032] - paragraph [0039]; figure 1 *; | [A]US2009003346 (KRAMER DOUGLAS C [US], et al) [A] 1-10 * paragraph [0007] - paragraph [0008] *; | [X]US2009055485 (TSAI TU-HSIN [TW], et al) [X] 1-10 * paragraph [0017] * * paragraph [0038]; figure 2B * * paragraph [0041] * * paragraph [0044]; figure 3A * * paragraph [0048]; figure 3B * * paragraph [0065] - paragraph [0066] * * paragraph [0068] - paragraph [0069] * | Recherche internationale | [A]US2009003346 (KRAMER DOUGLAS C [US], et al); | [A]US2009047937 (ZELLNER SAMUEL N [US], et al); | [A]US2009055485 (TSAI TU-HSIN [TW], et al); | [A]WO2010011807 (TELE ATLAS NORTH AMERICA INC [US], et al) |