EP2799401 - PROCÉDÉ D'UTILISATION D'UN DISPOSITIF DE PURIFICATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2014/45] | APPAREIL DE PURIFICATION | ||
[2017/17] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 13.07.2018 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 04.08.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 05.04.2017 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 06.01.2017 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 19.08.2020 [2020/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Daikin Industries, Ltd. Umeda Center Building 4-12, Nakazaki-Nishi 2-chome Kita-ku Osaka-shi Osaka 530-8323 / JP | [2014/45] | Inventeur(s) | 01 /
NISHIMURA, Masaya c/o DAIKIN INDUSTRIES, LTD Umeda Center Building 4-12, Nakazaki-nishi, 2-chome Kita-ku Osaka-shi Osaka 530-8323, Japan / JP | 02 /
KAGAWA, Kenkichi c/o DAIKIN INDUSTRIES, LTD Umeda Center Building 4-12, Nakazaki-nishi, 2-chome Kita-ku Osaka-shi Osaka 530-8323, Japan / JP | [2015/02] |
Précédent [2014/45] | 01 /
NISHIMURA, Masaya c/o DAIKIN INDUSTRIES, LTD Umeda Center Building, 4-12, Nakazaki-nishi 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi Osaka 530-8323, Japan / JP | ||
02 /
KAGAWA, Kenkichi c/o DAIKIN INDUSTRIES, LTD Umeda Center Building, 4-12, Nakazaki-nishi 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi Osaka 530-8323, Japan / JP | Mandataire(s) | Goddar, Heinz J. Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Pettenkoferstrasse 22 80336 München / DE | [2017/36] |
Précédent [2014/45] | Goddar, Heinz J. Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Patentanwälte Rechtsanwälte Pettenkoferstrasse 20-22 80336 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 12862307.1 | 28.12.2012 | [2017/36] | WO2012JP08457 | Numéro de priorité, date | JP20110290235 | 29.12.2011 Format original publié: JP 2011290235 | [2014/45] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2013099292 | Date: | 04.07.2013 | Langue: | JA | [2013/27] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2799401 | Date: | 05.11.2014 | Langue: | EN | [2014/45] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2799401 | Date: | 06.09.2017 | Langue: | EN | [2017/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 04.07.2013 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.07.2015 | Classification | IPC: | C02F1/36, C02F1/467, // C02F101/30, C02F1/72 | [2015/34] | CPC: |
C02F1/4672 (EP,US);
C02F1/36 (EP,US);
C02F1/4608 (EP,US);
C02F1/008 (EP,US);
C02F1/4674 (EP,US);
C02F1/722 (EP,US);
C02F2101/16 (US);
C02F2101/30 (EP,US);
C02F2201/46135 (EP,US);
C02F2201/4614 (EP,US);
C02F2201/4615 (EP,US);
C02F2201/46175 (EP,US);
C02F2201/4619 (EP,US);
C02F2209/00 (US);
C02F2209/003 (EP,US);
|
Précédent IPC [2014/45] | C02F1/48, C02F1/36 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/45] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUM BETRIEB EINER REINIGUNGSVORRICHTUNG | [2017/17] | Anglais: | METHOD OF OPERATING A PURIFYING DEVICE | [2017/17] | Français: | PROCÉDÉ D'UTILISATION D'UN DISPOSITIF DE PURIFICATION | [2017/17] |
Précédent [2014/45] | REINIGUNGSVORRICHTUNG | ||
Précédent [2014/45] | PURIFICATION APPARATUS | ||
Précédent [2014/45] | APPAREIL DE PURIFICATION | Entrée dans la phase régionale | 24.06.2014 | Traduction produite | 24.06.2014 | Taxe nationale de base payée | 24.06.2014 | Taxe de recherche payée | 24.06.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 24.06.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 24.06.2014 | Requête en examen déposée [2014/45] | 26.01.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 16.06.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 16.09.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.10.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 04.01.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.04.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 24.07.2017 | Taxe de délivrance payée | 24.07.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 24.07.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 16.06.2016 | Opposition(s) | 07.06.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/33] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.12.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.12.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.12.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 28.12.2012 | AL | 06.09.2017 | AT | 06.09.2017 | CY | 06.09.2017 | CZ | 06.09.2017 | DK | 06.09.2017 | EE | 06.09.2017 | ES | 06.09.2017 | FI | 06.09.2017 | HR | 06.09.2017 | IT | 06.09.2017 | LT | 06.09.2017 | LV | 06.09.2017 | MC | 06.09.2017 | MK | 06.09.2017 | PL | 06.09.2017 | PT | 06.09.2017 | RO | 06.09.2017 | RS | 06.09.2017 | SE | 06.09.2017 | SI | 06.09.2017 | SK | 06.09.2017 | SM | 06.09.2017 | TR | 06.09.2017 | BG | 06.12.2017 | NO | 06.12.2017 | GR | 07.12.2017 | IE | 28.12.2017 | LU | 28.12.2017 | MT | 28.12.2017 | BE | 31.12.2017 | CH | 31.12.2017 | LI | 31.12.2017 | FR | 02.01.2018 | IS | 06.01.2018 | [2020/34] |
Précédent [2020/28] | HU | 28.12.2012 | |
AT | 06.09.2017 | ||
CY | 06.09.2017 | ||
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
MC | 06.09.2017 | ||
MK | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
PT | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
TR | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IE | 28.12.2017 | ||
LU | 28.12.2017 | ||
MT | 28.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
FR | 02.01.2018 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Précédent [2020/16] | HU | 28.12.2012 | |
AT | 06.09.2017 | ||
CY | 06.09.2017 | ||
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
MC | 06.09.2017 | ||
MK | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
TR | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IE | 28.12.2017 | ||
LU | 28.12.2017 | ||
MT | 28.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
FR | 02.01.2018 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Précédent [2019/51] | HU | 28.12.2012 | |
AT | 06.09.2017 | ||
CY | 06.09.2017 | ||
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
MC | 06.09.2017 | ||
MK | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IE | 28.12.2017 | ||
LU | 28.12.2017 | ||
MT | 28.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
FR | 02.01.2018 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Précédent [2019/47] | HU | 28.12.2012 | |
AT | 06.09.2017 | ||
CY | 06.09.2017 | ||
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
MC | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IE | 28.12.2017 | ||
LU | 28.12.2017 | ||
MT | 28.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
FR | 02.01.2018 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Précédent [2019/31] | HU | 28.12.2012 | |
AT | 06.09.2017 | ||
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
MC | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IE | 28.12.2017 | ||
LU | 28.12.2017 | ||
MT | 28.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
FR | 02.01.2018 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Précédent [2019/30] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
MC | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IE | 28.12.2017 | ||
LU | 28.12.2017 | ||
MT | 28.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
FR | 02.01.2018 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Précédent [2018/52] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IE | 28.12.2017 | ||
LU | 28.12.2017 | ||
MT | 28.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
FR | 02.01.2018 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Précédent [2018/49] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IE | 28.12.2017 | ||
LU | 28.12.2017 | ||
MT | 28.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
FR | 02.01.2018 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Précédent [2018/45] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IE | 28.12.2017 | ||
LU | 28.12.2017 | ||
MT | 28.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Précédent [2018/43] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
LU | 28.12.2017 | ||
MT | 28.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Précédent [2018/39] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Précédent [2018/35] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Précédent [2018/24] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Précédent [2018/21] | CZ | 06.09.2017 | |
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
Précédent [2018/12] | ES | 06.09.2017 | |
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
Précédent [2018/11] | ES | 06.09.2017 | |
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
Précédent [2018/09] | FI | 06.09.2017 | |
LT | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
Précédent [2018/08] | FI | 06.09.2017 | |
LT | 06.09.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
Précédent [2018/07] | LT | 06.09.2017 | |
NO | 06.12.2017 | Citations: | Recherche | [XI]WO02085793 (C & M GROUP LLC [US]) [X] 1,2,5-7,9,10 * page 1, paragraph 2 * * page 13, paragraph 2 * * page 15, paragraph 4 - page 16, paragraph 2 * * page 18, paragraphs 1-2 * * page 20, paragraph 4 - page 25, paragraph 1 * * page 30, paragraph 2 - page 31, paragraph 1 * * page 38, paragraph 7 - page 62, paragraph 10 * * figure 1 * [I] 3,4,8; | [A]WO02098799 (SPLITS TECHNOLOGIES LTD [GB], et al) [A] 1-10 * the whole document *; | [XI]US6547951 (MAEKAWA TAKAAKI [JP]) [X] 1,2,5-7,9,10 * figures 1-4,7 * * column 1, line 5 - column 5, line 34 * [I] 3,4,8; | [XI]US2003164308 (SCHLAGER KENNETH J [US], et al) [X] 1,2,5-7,9,10 * paragraphs [0001] , [0025] - [0130] * * figures 1-4 * [I] 3,4,8; | [XI]WO2008150541 (SCHWARTZEL DAVID T [US], et al) [X] 1,2,5-7,9,10 * paragraphs [0001] , [0018] , [0 26] - [0084] - [ 137] - [0154] - [ 164] , [ 172] , [ 183] , [ 184] * * figures 1, 1a, 1b, 5 * [I] 3,4,8; | [A]AU2010248679 (DAIKIN IND LTD) [A] 1-10* the whole document *; | [XPI]CN102689939 (UNIV HARBIN ENG) [XP] 1,2,5-7,9,10 * abstract * * paragraphs [0011] - [0032] * * figure 1 * [I] 3,4,8 | Recherche internationale | [A]JPH11104655 (TFC KK); | [A]JP2000237755 (EBARA CORP); | [A]JP2001293478 (MITSUBISHI HEAVY IND LTD); | [A]US6491797 (LOCKE BRUCE R [US], et al); | [A]JP2011092920 (DAIKIN IND LTD); | [AP]JP2012164556 (PANASONIC CORP) | par le demandeur | JP2011092920 |