EP2799734 - DISPOSITIF DE TRANSMISSION DE PUISSANCE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.07.2020 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 19.07.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 08.04.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 10.08.2018 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Kabushiki Kaisha F.C.C. 7000-36 Nakagawa Hosoe-cho Kita-ku Hamamatsu-shi, Shizuoka 431-1394 / JP | [2014/45] | Inventeur(s) | 01 /
ISOBE, Kenichirou c/o Kabushiki Kaisha F.C.C. Gijutsu-Kenkyu-Jo 7000-46 Nakagawa Hosoe-cho, Kita-ku Hamamatsu-shi Shizuoka 431-1304 / JP | 02 /
KAWASHIMA, Shigeki c/o Kabushiki Kaisha F.C.C. Gijutsu-Kenkyu-Jo 7000-46 Nakagawa Hosoe-cho, Kita-ku Hamamatsu-shi Shizuoka 431-1304 / JP | 03 /
FURUHASHI, Shinji c/o Kabushiki Kaisha F.C.C. Gijutsu-Kenkyu-Jo 7000-46 Nakagawa Hosoe-cho, Kita-ku Hamamatsu-shi Shizuoka 431-1304 / JP | 04 /
ANDO, Go c/o Kabushiki Kaisha F.C.C. Gijutsu-Kenkyu-Jo 7000-46 Nakagawa Hosoe-cho, Kita-ku Hamamatsu-shi Shizuoka 431-1304 / JP | [2014/45] | Mandataire(s) | Cohausz & Florack Patent- & Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB Bleichstraße 14 40211 Düsseldorf / DE | [2019/34] |
Précédent [2014/45] | Cohausz & Florack Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft Bleichstraße 14 40211 Düsseldorf / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 12863436.7 | 28.12.2012 | [2019/34] | WO2012JP84079 | Numéro de priorité, date | JP20110287229 | 28.12.2011 Format original publié: JP 2011287229 | [2014/45] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2013100130 | Date: | 04.07.2013 | Langue: | JA | [2013/27] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2799734 | Date: | 05.11.2014 | Langue: | EN | [2014/45] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2799734 | Date: | 21.08.2019 | Langue: | EN | [2019/34] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 04.07.2013 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.06.2016 | Classification | IPC: | F16D13/52, F16D43/21, F16D13/56 | [2016/30] | CPC: |
F16D13/56 (EP,US);
F16D13/54 (US);
F16D2013/565 (EP,US);
F16D2300/22 (EP,US)
|
Précédent IPC [2014/45] | F16D13/52, F16D43/21 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/45] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | STROMÜBERTRAGUNGSVORRICHTUNG | [2014/45] | Anglais: | POWER TRANSMISSION DEVICE | [2014/45] | Français: | DISPOSITIF DE TRANSMISSION DE PUISSANCE | [2014/45] | Entrée dans la phase régionale | 18.07.2014 | Traduction produite | 18.07.2014 | Taxe nationale de base payée | 18.07.2014 | Taxe de recherche payée | 18.07.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 18.07.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 18.07.2014 | Requête en examen déposée [2014/45] | 18.01.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 08.08.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 30.10.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.04.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.07.2019 | Taxe de délivrance payée | 10.07.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 10.07.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 08.08.2018 | Opposition(s) | 03.06.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/33] | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.12.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 16.12.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 21.12.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 20.12.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 18.12.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 28.12.2012 | AL | 21.08.2019 | CY | 21.08.2019 | CZ | 21.08.2019 | DK | 21.08.2019 | EE | 21.08.2019 | ES | 21.08.2019 | FI | 21.08.2019 | HR | 21.08.2019 | LT | 21.08.2019 | LV | 21.08.2019 | MC | 21.08.2019 | MK | 21.08.2019 | MT | 21.08.2019 | NL | 21.08.2019 | PL | 21.08.2019 | RO | 21.08.2019 | RS | 21.08.2019 | SE | 21.08.2019 | SI | 21.08.2019 | SK | 21.08.2019 | SM | 21.08.2019 | TR | 21.08.2019 | BG | 21.11.2019 | NO | 21.11.2019 | GR | 22.11.2019 | IS | 21.12.2019 | PT | 23.12.2019 | IE | 28.12.2019 | LU | 28.12.2019 | BE | 31.12.2019 | CH | 31.12.2019 | FR | 31.12.2019 | LI | 31.12.2019 | [2022/31] |
Précédent [2021/34] | HU | 28.12.2012 | |
AL | 21.08.2019 | ||
CY | 21.08.2019 | ||
CZ | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
MC | 21.08.2019 | ||
MT | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
SI | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
SM | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
IE | 28.12.2019 | ||
LU | 28.12.2019 | ||
BE | 31.12.2019 | ||
CH | 31.12.2019 | ||
FR | 31.12.2019 | ||
LI | 31.12.2019 | ||
Précédent [2021/32] | HU | 28.12.2012 | |
AL | 21.08.2019 | ||
CY | 21.08.2019 | ||
CZ | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
MC | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
SI | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
SM | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
IE | 28.12.2019 | ||
LU | 28.12.2019 | ||
BE | 31.12.2019 | ||
CH | 31.12.2019 | ||
FR | 31.12.2019 | ||
LI | 31.12.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 21.08.2019 | |
CY | 21.08.2019 | ||
CZ | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
MC | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
SI | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
SM | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
IE | 28.12.2019 | ||
LU | 28.12.2019 | ||
BE | 31.12.2019 | ||
CH | 31.12.2019 | ||
FR | 31.12.2019 | ||
LI | 31.12.2019 | ||
Précédent [2020/51] | AL | 21.08.2019 | |
CZ | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
MC | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
SI | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
SM | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
IE | 28.12.2019 | ||
LU | 28.12.2019 | ||
BE | 31.12.2019 | ||
CH | 31.12.2019 | ||
FR | 31.12.2019 | ||
LI | 31.12.2019 | ||
Précédent [2020/49] | AL | 21.08.2019 | |
CZ | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
MC | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
SI | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
SM | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
IE | 28.12.2019 | ||
LU | 28.12.2019 | ||
FR | 31.12.2019 | ||
Précédent [2020/46] | AL | 21.08.2019 | |
CZ | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
MC | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
SI | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
SM | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
IE | 28.12.2019 | ||
LU | 28.12.2019 | ||
Précédent [2020/39] | AL | 21.08.2019 | |
CZ | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
MC | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
SI | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
SM | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Précédent [2020/37] | AL | 21.08.2019 | |
CZ | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
SI | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
SM | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Précédent [2020/36] | AL | 21.08.2019 | |
CZ | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
SM | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Précédent [2020/27] | AL | 21.08.2019 | |
CZ | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
SM | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/25] | AL | 21.08.2019 | |
CZ | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/24] | AL | 21.08.2019 | |
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/23] | AL | 21.08.2019 | |
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Précédent [2020/22] | AL | 21.08.2019 | |
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 21.08.2019 | |
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Précédent [2020/15] | AL | 21.08.2019 | |
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Précédent [2020/12] | ES | 21.08.2019 | |
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Précédent [2020/11] | ES | 21.08.2019 | |
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Précédent [2020/10] | FI | 21.08.2019 | |
LT | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Précédent [2020/09] | FI | 21.08.2019 | |
LT | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
Précédent [2020/08] | LT | 21.08.2019 | |
NO | 21.11.2019 | Citations: | Recherche | [Y]EP2037142 (FCC KK [JP]) [Y] 1-5 * paragraphs [0007] - [0011] - [0021] - [0029]; figures 1,2 *; | [Y]JP2010053988 (HONDA MOTOR CO LTD) [Y] 1-5* abstract * | Recherche internationale | [Y]JP2009068578 (FCC KK); | [Y]JP2010053988 (HONDA MOTOR CO LTD) | par le demandeur | JP2010223296 |