EP2811696 - DISPOSITIF DE GESTION D'INFORMATIONS DE TRAIN ET PROCÉDÉ POUR SÉLECTIONNER SON LOGICIEL DE COMMANDE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 27.10.2017 Base de données mise à jour au 23.04.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 08.02.2017 | Dernier événement Tooltip | 27.10.2017 | Demande réputée retirée | publié le 29.11.2017 [2017/48] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Mitsubishi Electric Corporation 7-3 Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | [2014/50] | Inventeur(s) | 01 /
KADONO, Toshiko c/o Mitsubishi Electric Corporation 7-3 Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | 02 /
IKEJIMA, Tomoaki c/o Mitsubishi Electric Corporation 7-3 Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | 03 /
SAWA, Takuya c/o Mitsubishi Electric Corporation 7-3 Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | 04 /
KOMURA, Tetsuo c/o Mitsubishi Electric Corporation 7-3 Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | 05 /
TATSUMI, Shogo c/o Mitsubishi Electric Corporation 7-3 Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | 06 /
HONDA, Shingo c/o Mitsubishi Electric Corporation 7-3 Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | 07 /
MIYAUCHI, Takashi c/o Mitsubishi Electric Corporation 7-3 Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | [2014/50] | Mandataire(s) | Zech, Stefan Markus, et al Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB Postfach 86 06 24 81633 München / DE | [N/P] |
Précédent [2014/50] | Zech, Stefan Markus, et al Meissner, Bolte & Partner GbR Postfach 86 06 24 81633 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 12867669.9 | 30.01.2012 | WO2012JP52031 | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2013114543 | Date: | 08.08.2013 | Langue: | JA | [2013/32] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2811696 | Date: | 10.12.2014 | Langue: | EN | [2014/50] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 08.08.2013 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.02.2015 | Classification | IPC: | H04L12/44, G06F9/445, H04L12/24, G06F9/44, G07C5/00, H04L12/40, H04L12/46 | [2015/10] | CPC: |
H04L12/40 (EP,US);
G07C5/008 (US);
G06F8/71 (US);
H04L12/6418 (EP,US);
H04L41/0853 (EP,US);
G06F8/65 (EP,US);
|
Précédent IPC [2014/50] | H04L12/44 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/50] | Titre | Allemand: | ZUGINFORMATIONSVERWALTUNGSVORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR AUSWAHL EINER STEUERSOFTWARE DAFÜR | [2014/50] | Anglais: | TRAIN-INFORMATION MANAGEMENT DEVICE AND METHOD FOR SELECTING CONTROL SOFTWARE THEREFOR | [2014/50] | Français: | DISPOSITIF DE GESTION D'INFORMATIONS DE TRAIN ET PROCÉDÉ POUR SÉLECTIONNER SON LOGICIEL DE COMMANDE | [2014/50] | Entrée dans la phase régionale | 07.08.2014 | Traduction produite | 07.08.2014 | Taxe nationale de base payée | 07.08.2014 | Taxe de recherche payée | 07.08.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 07.08.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 07.08.2014 | Requête en examen déposée [2014/50] | 01.09.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 08.03.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 01.07.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 30.01.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.06.2017 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2017/48] | 11.07.2017 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2017/48] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 08.03.2016 | Taxes payées | Taxe annuelle | 07.08.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.01.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 11.01.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.01.2017 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]US2002107616 (DELARUELLE DALE [US]) [Y] 1-6 * paragraphs [0017] - [0021]; figures 1-3 *; | [A]US2004164206 (JAMMU VINAY BHASKAR [US], et al) [A] 1-6* paragraph [0025]; figure 3 *; | [Y]US2006130073 (FAIST FRIDOLIN [DE], et al) [Y] 1-6 * paragraphs [0035] - [0042]; figures 1-2 * | Recherche internationale | [A]JPH04358169 (TOKYO ELECTRIC CO LTD); | [A]JP2003101552 (TOSHIBA CORP); | [A]JP2011166290 (TOSHIBA CORP) | par le demandeur | JP2002127905 |