EP2626924 - Véhicule à propulsion électrique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 23.01.2015 Base de données mise à jour au 23.04.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.10.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 14.11.2018 [2018/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés FERRARI S.p.A. Via Emilia Est, 1163 Modena / IT | [2013/33] | Inventeur(s) | 01 /
Favaretto, Fabrizio Via Dante Alighieri, 7/D 41043 Formigine / IT | [2013/33] | Mandataire(s) | Boggio, Luigi, et al Studio Torta S.p.A. Via Viotti, 9 10121 Torino / IT | [2013/33] | Numéro de la demande, date de dépôt | 13154492.6 | 07.02.2013 | [2013/33] | Numéro de priorité, date | IT2012BO00056 | 07.02.2012 Format original publié: IT BO20120056 | [2013/33] | Langue de dépôt | IT | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2626924 | Date: | 14.08.2013 | Langue: | EN | [2013/33] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2626924 | Date: | 19.03.2014 | Langue: | EN | [2014/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.06.2013 | Classification | IPC: | H01M2/10, H01M10/60, B60K1/04, B60L11/18, B60L3/00, // H01M10/0525, H01M2/12 | [2014/12] | CPC: |
B60L3/0007 (EP,US);
B60K1/04 (US);
B60L50/16 (EP,US);
B60L50/64 (EP,US);
B60L50/66 (EP,US);
B60L58/19 (EP,US);
B60L58/26 (EP,US);
H01M10/613 (EP,US);
H01M10/625 (EP,US);
H01M10/643 (EP,US);
H01M10/653 (EP,US);
H01M10/6554 (EP,US);
H01M50/24 (EP,US);
H01M50/249 (EP,US);
B60L2240/545 (EP,US);
H01M10/0525 (EP,US);
H01M50/213 (EP,US);
H01M50/308 (EP,US);
Y02E60/10 (EP,US);
Y02T10/70 (EP,US);
Y02T10/7072 (EP,US);
Y10S903/903 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [2013/42] | H01M2/10, H01M10/50, B60K1/04, B60L11/18, B60L3/00, // H01M10/0525, H01M2/12 | ||
Précédent IPC [2013/33] | H01M2/02, H01M2/10, H01M2/12, H01M10/50, B60K1/04, B60L11/18, B60L3/00, // H01M10/0525 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/33] | Titre | Allemand: | Fahrzeug mit Elektroantrieb | [2013/33] | Anglais: | A vehicle with electric propulsion | [2013/33] | Français: | Véhicule à propulsion électrique | [2013/33] | Procédure d'examen | 13.06.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 19.06.2013 | Requête en examen déposée [2013/33] | 27.09.2013 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 29.01.2014 | Taxe de délivrance payée | 29.01.2014 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 27.09.2013 | Opposition(s) | 22.12.2014 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2015/09] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 07.02.2013 | AL | 19.03.2014 | AT | 19.03.2014 | BE | 19.03.2014 | CY | 19.03.2014 | CZ | 19.03.2014 | DK | 19.03.2014 | EE | 19.03.2014 | ES | 19.03.2014 | FI | 19.03.2014 | HR | 19.03.2014 | LT | 19.03.2014 | LV | 19.03.2014 | MC | 19.03.2014 | MK | 19.03.2014 | MT | 19.03.2014 | NL | 19.03.2014 | PL | 19.03.2014 | RO | 19.03.2014 | RS | 19.03.2014 | SE | 19.03.2014 | SI | 19.03.2014 | SK | 19.03.2014 | SM | 19.03.2014 | TR | 19.03.2014 | BG | 19.06.2014 | NO | 19.06.2014 | GR | 20.06.2014 | IS | 19.07.2014 | PT | 21.07.2014 | [2018/46] |
Précédent [2018/29] | HU | 07.02.2013 | |
AT | 19.03.2014 | ||
BE | 19.03.2014 | ||
CY | 19.03.2014 | ||
CZ | 19.03.2014 | ||
DK | 19.03.2014 | ||
EE | 19.03.2014 | ||
ES | 19.03.2014 | ||
FI | 19.03.2014 | ||
HR | 19.03.2014 | ||
LT | 19.03.2014 | ||
LV | 19.03.2014 | ||
MC | 19.03.2014 | ||
MK | 19.03.2014 | ||
MT | 19.03.2014 | ||
NL | 19.03.2014 | ||
PL | 19.03.2014 | ||
RO | 19.03.2014 | ||
RS | 19.03.2014 | ||
SE | 19.03.2014 | ||
SI | 19.03.2014 | ||
SK | 19.03.2014 | ||
SM | 19.03.2014 | ||
TR | 19.03.2014 | ||
BG | 19.06.2014 | ||
NO | 19.06.2014 | ||
GR | 20.06.2014 | ||
IS | 19.07.2014 | ||
PT | 21.07.2014 | ||
Précédent [2017/40] | HU | 07.02.2013 | |
AT | 19.03.2014 | ||
BE | 19.03.2014 | ||
CY | 19.03.2014 | ||
CZ | 19.03.2014 | ||
DK | 19.03.2014 | ||
EE | 19.03.2014 | ||
ES | 19.03.2014 | ||
FI | 19.03.2014 | ||
HR | 19.03.2014 | ||
LT | 19.03.2014 | ||
LV | 19.03.2014 | ||
MC | 19.03.2014 | ||
MT | 19.03.2014 | ||
NL | 19.03.2014 | ||
PL | 19.03.2014 | ||
RO | 19.03.2014 | ||
RS | 19.03.2014 | ||
SE | 19.03.2014 | ||
SI | 19.03.2014 | ||
SK | 19.03.2014 | ||
TR | 19.03.2014 | ||
BG | 19.06.2014 | ||
NO | 19.06.2014 | ||
GR | 20.06.2014 | ||
IS | 19.07.2014 | ||
PT | 21.07.2014 | ||
Précédent [2017/03] | AT | 19.03.2014 | |
BE | 19.03.2014 | ||
CY | 19.03.2014 | ||
CZ | 19.03.2014 | ||
DK | 19.03.2014 | ||
EE | 19.03.2014 | ||
ES | 19.03.2014 | ||
FI | 19.03.2014 | ||
HR | 19.03.2014 | ||
LT | 19.03.2014 | ||
LV | 19.03.2014 | ||
MC | 19.03.2014 | ||
MT | 19.03.2014 | ||
NL | 19.03.2014 | ||
PL | 19.03.2014 | ||
RO | 19.03.2014 | ||
RS | 19.03.2014 | ||
SE | 19.03.2014 | ||
SI | 19.03.2014 | ||
SK | 19.03.2014 | ||
BG | 19.06.2014 | ||
NO | 19.06.2014 | ||
GR | 20.06.2014 | ||
IS | 19.07.2014 | ||
PT | 21.07.2014 | ||
Précédent [2016/28] | AT | 19.03.2014 | |
BE | 19.03.2014 | ||
CY | 19.03.2014 | ||
CZ | 19.03.2014 | ||
DK | 19.03.2014 | ||
EE | 19.03.2014 | ||
ES | 19.03.2014 | ||
FI | 19.03.2014 | ||
HR | 19.03.2014 | ||
LT | 19.03.2014 | ||
LV | 19.03.2014 | ||
MC | 19.03.2014 | ||
NL | 19.03.2014 | ||
PL | 19.03.2014 | ||
RO | 19.03.2014 | ||
RS | 19.03.2014 | ||
SE | 19.03.2014 | ||
SI | 19.03.2014 | ||
SK | 19.03.2014 | ||
BG | 19.06.2014 | ||
NO | 19.06.2014 | ||
GR | 20.06.2014 | ||
IS | 19.07.2014 | ||
PT | 21.07.2014 | ||
Précédent [2015/46] | AT | 19.03.2014 | |
BE | 19.03.2014 | ||
CY | 19.03.2014 | ||
CZ | 19.03.2014 | ||
DK | 19.03.2014 | ||
EE | 19.03.2014 | ||
ES | 19.03.2014 | ||
FI | 19.03.2014 | ||
HR | 19.03.2014 | ||
LT | 19.03.2014 | ||
LV | 19.03.2014 | ||
MC | 19.03.2014 | ||
NL | 19.03.2014 | ||
PL | 19.03.2014 | ||
RO | 19.03.2014 | ||
RS | 19.03.2014 | ||
SE | 19.03.2014 | ||
SI | 19.03.2014 | ||
SK | 19.03.2014 | ||
BG | 19.06.2014 | ||
NO | 19.06.2014 | ||
IS | 19.07.2014 | ||
PT | 21.07.2014 | ||
Précédent [2015/36] | AT | 19.03.2014 | |
BE | 19.03.2014 | ||
CY | 19.03.2014 | ||
CZ | 19.03.2014 | ||
DK | 19.03.2014 | ||
EE | 19.03.2014 | ||
ES | 19.03.2014 | ||
FI | 19.03.2014 | ||
HR | 19.03.2014 | ||
LT | 19.03.2014 | ||
LV | 19.03.2014 | ||
NL | 19.03.2014 | ||
PL | 19.03.2014 | ||
RO | 19.03.2014 | ||
RS | 19.03.2014 | ||
SE | 19.03.2014 | ||
SI | 19.03.2014 | ||
SK | 19.03.2014 | ||
BG | 19.06.2014 | ||
NO | 19.06.2014 | ||
IS | 19.07.2014 | ||
PT | 21.07.2014 | ||
Précédent [2015/08] | AT | 19.03.2014 | |
BE | 19.03.2014 | ||
CY | 19.03.2014 | ||
CZ | 19.03.2014 | ||
DK | 19.03.2014 | ||
EE | 19.03.2014 | ||
ES | 19.03.2014 | ||
FI | 19.03.2014 | ||
HR | 19.03.2014 | ||
LT | 19.03.2014 | ||
LV | 19.03.2014 | ||
NL | 19.03.2014 | ||
PL | 19.03.2014 | ||
RO | 19.03.2014 | ||
RS | 19.03.2014 | ||
SE | 19.03.2014 | ||
SK | 19.03.2014 | ||
BG | 19.06.2014 | ||
NO | 19.06.2014 | ||
IS | 19.07.2014 | ||
PT | 21.07.2014 | ||
Précédent [2015/02] | AT | 19.03.2014 | |
BE | 19.03.2014 | ||
CY | 19.03.2014 | ||
CZ | 19.03.2014 | ||
EE | 19.03.2014 | ||
ES | 19.03.2014 | ||
FI | 19.03.2014 | ||
HR | 19.03.2014 | ||
LT | 19.03.2014 | ||
LV | 19.03.2014 | ||
NL | 19.03.2014 | ||
PL | 19.03.2014 | ||
RO | 19.03.2014 | ||
RS | 19.03.2014 | ||
SE | 19.03.2014 | ||
SK | 19.03.2014 | ||
BG | 19.06.2014 | ||
NO | 19.06.2014 | ||
IS | 19.07.2014 | ||
PT | 21.07.2014 | ||
Précédent [2014/51] | AT | 19.03.2014 | |
BE | 19.03.2014 | ||
CY | 19.03.2014 | ||
CZ | 19.03.2014 | ||
EE | 19.03.2014 | ||
ES | 19.03.2014 | ||
FI | 19.03.2014 | ||
HR | 19.03.2014 | ||
LT | 19.03.2014 | ||
LV | 19.03.2014 | ||
NL | 19.03.2014 | ||
PL | 19.03.2014 | ||
RO | 19.03.2014 | ||
RS | 19.03.2014 | ||
SE | 19.03.2014 | ||
SK | 19.03.2014 | ||
BG | 19.06.2014 | ||
NO | 19.06.2014 | ||
IS | 19.07.2014 | ||
Précédent [2014/50] | BE | 19.03.2014 | |
CY | 19.03.2014 | ||
CZ | 19.03.2014 | ||
EE | 19.03.2014 | ||
ES | 19.03.2014 | ||
FI | 19.03.2014 | ||
HR | 19.03.2014 | ||
LT | 19.03.2014 | ||
LV | 19.03.2014 | ||
NL | 19.03.2014 | ||
PL | 19.03.2014 | ||
RO | 19.03.2014 | ||
RS | 19.03.2014 | ||
SE | 19.03.2014 | ||
SK | 19.03.2014 | ||
BG | 19.06.2014 | ||
NO | 19.06.2014 | ||
IS | 19.07.2014 | ||
Précédent [2014/49] | BE | 19.03.2014 | |
CY | 19.03.2014 | ||
CZ | 19.03.2014 | ||
EE | 19.03.2014 | ||
FI | 19.03.2014 | ||
HR | 19.03.2014 | ||
LT | 19.03.2014 | ||
LV | 19.03.2014 | ||
RO | 19.03.2014 | ||
RS | 19.03.2014 | ||
SE | 19.03.2014 | ||
BG | 19.06.2014 | ||
NO | 19.06.2014 | ||
IS | 19.07.2014 | ||
Précédent [2014/48] | BE | 19.03.2014 | |
CY | 19.03.2014 | ||
CZ | 19.03.2014 | ||
EE | 19.03.2014 | ||
FI | 19.03.2014 | ||
HR | 19.03.2014 | ||
LT | 19.03.2014 | ||
LV | 19.03.2014 | ||
RS | 19.03.2014 | ||
SE | 19.03.2014 | ||
BG | 19.06.2014 | ||
NO | 19.06.2014 | ||
Précédent [2014/46] | BE | 19.03.2014 | |
CY | 19.03.2014 | ||
FI | 19.03.2014 | ||
HR | 19.03.2014 | ||
LT | 19.03.2014 | ||
LV | 19.03.2014 | ||
RS | 19.03.2014 | ||
SE | 19.03.2014 | ||
NO | 19.06.2014 | ||
Précédent [2014/41] | CY | 19.03.2014 | |
FI | 19.03.2014 | ||
HR | 19.03.2014 | ||
LT | 19.03.2014 | ||
LV | 19.03.2014 | ||
RS | 19.03.2014 | ||
SE | 19.03.2014 | ||
NO | 19.06.2014 | ||
Précédent [2014/37] | CY | 19.03.2014 | |
FI | 19.03.2014 | ||
LT | 19.03.2014 | ||
SE | 19.03.2014 | ||
NO | 19.06.2014 | ||
Précédent [2014/36] | LT | 19.03.2014 | |
NO | 19.06.2014 | Citations: | Recherche | [A]EP1662602 (SAMSUNG SDI CO LTD [KR]) [A] 1-15 * abstract * * figures 1, 2, 8, 9 *; | [A]US2006214633 (CHO KYU-WOONG [KR]) [A] 1-15 * abstract * * figures 1, 2 * * paragraphs [0008] - [0010] * * paragraphs [0028] - [0040] *; | [A]DE102007010742 (DAIMLER AG [DE]) [A] 1-15 * abstract * * paragraphs [0018] - [0020] * * figures 1-3 *; | [A]DE102007010748 (DAIMLER AG [DE]) [A] 1-15 * abstract * * paragraphs [0018] - [0023] * * figures 1-3 *; | [A]DE102008052284 (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG [DE]) [A] 1-15 * abstract * * paragraphs [0013] , [0 14] ** figures 1, 2 *; | [A]DE102008043784 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [A] 1-15 * abstract * * paragraphs [0005] - [0031] * * figures 1-3 *; | [AD]EP2369656 (MITSUBISHI HEAVY IND LTD [JP]) [AD] 1-15 * abstract * * paragraphs [0006] - [0027] * * figures 1-5 *; | [A]FR2961153 (PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA [FR]) [A] 1-15 * abstract *; | [A]US2012003508 (NARBONNE ALEXANDRE [FR], et al) [A] 1-15 * abstract * * figures 1, 2 * * paragraphs [0061] , [0 65] - [0073] * | par le demandeur | EP2325034 | EP2369656 |