EP2767783 - Appareil de refroidissement [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 02.06.2017 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.03.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): TR | publié le 08.04.2020 [2020/15] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ABB Research Ltd. Affolternstrasse 44 8050 Zürich / CH | [2014/34] | Inventeur(s) | 01 /
Agostini, Bruno ABB Switzerland Ltd Corporate research Segelhofstr. 1 K 5405 Baden Daetwill / CH | 02 /
Agostini, Francesco ABB Switzerland Ltd Corporate research Segelhofstrasse 1 K 5405 Baden Daettwill / CH | 03 /
Habert, Mathieu ABB Switzerland Ltd Corporate research Segelhofstr. 1 K 5405 Baden Daetwill / CH | [2014/42] |
Précédent [2014/34] | 01 /
Agostini, Bruno ABB Research Ltd Segelhofstr. 1 K 5405 Baden Daetwill / CH | ||
02 /
Agostini, Francesco Riedtalstrasse 4 4800 Zofingen / CH | |||
03 /
Habert, Mathieu ABB Research Ltd Segelhofstr. 1 K 5405 Baden Daetwill / CH | Mandataire(s) | Kolster Oy Ab (Salmisaarenaukio 1) P.O. Box 204 00181 Helsinki / FI | [N/P] |
Précédent [2014/34] | Kolster Oy Ab Iso Roobertinkatu 23 PO Box 148 00121 Helsinki / FI | Numéro de la demande, date de dépôt | 13155414.9 | 15.02.2013 | [2014/34] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2767783 | Date: | 20.08.2014 | Langue: | EN | [2014/34] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2767783 | Date: | 27.07.2016 | Langue: | EN | [2016/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.07.2013 | Classification | IPC: | F25B15/10, H01L23/00 | [2014/34] | CPC: |
F25B15/10 (EP,US);
H05K7/20309 (US);
H01L23/427 (EP,US);
H05K7/20363 (EP,US);
H01L2924/0002 (EP,US);
Y02A30/27 (EP,US);
Y02B30/62 (EP,US)
(-)
| C-Set: |
H01L2924/0002, H01L2924/00 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/34] | Titre | Allemand: | Kühlvorrichtung | [2014/34] | Anglais: | A cooling apparatus | [2014/34] | Français: | Appareil de refroidissement | [2014/34] | Procédure d'examen | 03.10.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 04.10.2013 | Requête en examen déposée [2014/34] | 16.02.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.05.2015 | Réponse à une notification de la division dexamen | 24.02.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.06.2016 | Taxe de délivrance payée | 16.06.2016 | Taxe publication/d‘impression payée | 16.06.2016 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 16.02.2015 | Opposition(s) | 02.05.2017 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2017/27] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.02.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.02.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 15.02.2013 | AL | 27.07.2016 | AT | 27.07.2016 | BE | 27.07.2016 | CY | 27.07.2016 | CZ | 27.07.2016 | DK | 27.07.2016 | EE | 27.07.2016 | ES | 27.07.2016 | HR | 27.07.2016 | LT | 27.07.2016 | LV | 27.07.2016 | MC | 27.07.2016 | MK | 27.07.2016 | NL | 27.07.2016 | PL | 27.07.2016 | RO | 27.07.2016 | RS | 27.07.2016 | SE | 27.07.2016 | SI | 27.07.2016 | SK | 27.07.2016 | SM | 27.07.2016 | TR | 27.07.2016 | BG | 27.10.2016 | NO | 27.10.2016 | GR | 28.10.2016 | IS | 27.11.2016 | PT | 28.11.2016 | IE | 15.02.2017 | LU | 15.02.2017 | MT | 15.02.2017 | CH | 28.02.2017 | LI | 28.02.2017 | [2020/15] |
Précédent [2019/51] | HU | 15.02.2013 | |
AL | 27.07.2016 | ||
AT | 27.07.2016 | ||
BE | 27.07.2016 | ||
CY | 27.07.2016 | ||
CZ | 27.07.2016 | ||
DK | 27.07.2016 | ||
EE | 27.07.2016 | ||
ES | 27.07.2016 | ||
HR | 27.07.2016 | ||
LT | 27.07.2016 | ||
LV | 27.07.2016 | ||
MC | 27.07.2016 | ||
MK | 27.07.2016 | ||
NL | 27.07.2016 | ||
PL | 27.07.2016 | ||
RO | 27.07.2016 | ||
RS | 27.07.2016 | ||
SE | 27.07.2016 | ||
SI | 27.07.2016 | ||
SK | 27.07.2016 | ||
SM | 27.07.2016 | ||
BG | 27.10.2016 | ||
NO | 27.10.2016 | ||
GR | 28.10.2016 | ||
IS | 27.11.2016 | ||
PT | 28.11.2016 | ||
IE | 15.02.2017 | ||
LU | 15.02.2017 | ||
MT | 15.02.2017 | ||
CH | 28.02.2017 | ||
LI | 28.02.2017 | ||
Précédent [2019/46] | HU | 15.02.2013 | |
AL | 27.07.2016 | ||
AT | 27.07.2016 | ||
BE | 27.07.2016 | ||
CY | 27.07.2016 | ||
CZ | 27.07.2016 | ||
DK | 27.07.2016 | ||
EE | 27.07.2016 | ||
ES | 27.07.2016 | ||
HR | 27.07.2016 | ||
LT | 27.07.2016 | ||
LV | 27.07.2016 | ||
MC | 27.07.2016 | ||
NL | 27.07.2016 | ||
PL | 27.07.2016 | ||
RO | 27.07.2016 | ||
RS | 27.07.2016 | ||
SE | 27.07.2016 | ||
SI | 27.07.2016 | ||
SK | 27.07.2016 | ||
SM | 27.07.2016 | ||
BG | 27.10.2016 | ||
NO | 27.10.2016 | ||
GR | 28.10.2016 | ||
IS | 27.11.2016 | ||
PT | 28.11.2016 | ||
IE | 15.02.2017 | ||
LU | 15.02.2017 | ||
MT | 15.02.2017 | ||
CH | 28.02.2017 | ||
LI | 28.02.2017 | ||
Précédent [2019/31] | HU | 15.02.2013 | |
AL | 27.07.2016 | ||
AT | 27.07.2016 | ||
BE | 27.07.2016 | ||
CZ | 27.07.2016 | ||
DK | 27.07.2016 | ||
EE | 27.07.2016 | ||
ES | 27.07.2016 | ||
HR | 27.07.2016 | ||
LT | 27.07.2016 | ||
LV | 27.07.2016 | ||
MC | 27.07.2016 | ||
NL | 27.07.2016 | ||
PL | 27.07.2016 | ||
RO | 27.07.2016 | ||
RS | 27.07.2016 | ||
SE | 27.07.2016 | ||
SI | 27.07.2016 | ||
SK | 27.07.2016 | ||
SM | 27.07.2016 | ||
BG | 27.10.2016 | ||
NO | 27.10.2016 | ||
GR | 28.10.2016 | ||
IS | 27.11.2016 | ||
PT | 28.11.2016 | ||
IE | 15.02.2017 | ||
LU | 15.02.2017 | ||
MT | 15.02.2017 | ||
CH | 28.02.2017 | ||
LI | 28.02.2017 | ||
Précédent [2018/46] | AL | 27.07.2016 | |
AT | 27.07.2016 | ||
BE | 27.07.2016 | ||
CZ | 27.07.2016 | ||
DK | 27.07.2016 | ||
EE | 27.07.2016 | ||
ES | 27.07.2016 | ||
HR | 27.07.2016 | ||
LT | 27.07.2016 | ||
LV | 27.07.2016 | ||
MC | 27.07.2016 | ||
NL | 27.07.2016 | ||
PL | 27.07.2016 | ||
RO | 27.07.2016 | ||
RS | 27.07.2016 | ||
SE | 27.07.2016 | ||
SI | 27.07.2016 | ||
SK | 27.07.2016 | ||
SM | 27.07.2016 | ||
BG | 27.10.2016 | ||
NO | 27.10.2016 | ||
GR | 28.10.2016 | ||
IS | 27.11.2016 | ||
PT | 28.11.2016 | ||
IE | 15.02.2017 | ||
LU | 15.02.2017 | ||
MT | 15.02.2017 | ||
CH | 28.02.2017 | ||
LI | 28.02.2017 | ||
Précédent [2018/43] | AT | 27.07.2016 | |
BE | 27.07.2016 | ||
CZ | 27.07.2016 | ||
DK | 27.07.2016 | ||
EE | 27.07.2016 | ||
ES | 27.07.2016 | ||
HR | 27.07.2016 | ||
LT | 27.07.2016 | ||
LV | 27.07.2016 | ||
MC | 27.07.2016 | ||
NL | 27.07.2016 | ||
PL | 27.07.2016 | ||
RO | 27.07.2016 | ||
RS | 27.07.2016 | ||
SE | 27.07.2016 | ||
SI | 27.07.2016 | ||
SK | 27.07.2016 | ||
SM | 27.07.2016 | ||
BG | 27.10.2016 | ||
NO | 27.10.2016 | ||
GR | 28.10.2016 | ||
IS | 27.11.2016 | ||
PT | 28.11.2016 | ||
IE | 15.02.2017 | ||
LU | 15.02.2017 | ||
MT | 15.02.2017 | ||
CH | 28.02.2017 | ||
LI | 28.02.2017 | ||
Précédent [2018/13] | AT | 27.07.2016 | |
BE | 27.07.2016 | ||
CZ | 27.07.2016 | ||
DK | 27.07.2016 | ||
EE | 27.07.2016 | ||
ES | 27.07.2016 | ||
HR | 27.07.2016 | ||
LT | 27.07.2016 | ||
LV | 27.07.2016 | ||
MC | 27.07.2016 | ||
NL | 27.07.2016 | ||
PL | 27.07.2016 | ||
RO | 27.07.2016 | ||
RS | 27.07.2016 | ||
SE | 27.07.2016 | ||
SI | 27.07.2016 | ||
SK | 27.07.2016 | ||
SM | 27.07.2016 | ||
BG | 27.10.2016 | ||
NO | 27.10.2016 | ||
GR | 28.10.2016 | ||
IS | 27.11.2016 | ||
PT | 28.11.2016 | ||
IE | 15.02.2017 | ||
LU | 15.02.2017 | ||
CH | 28.02.2017 | ||
LI | 28.02.2017 | ||
Précédent [2018/04] | AT | 27.07.2016 | |
BE | 27.07.2016 | ||
CZ | 27.07.2016 | ||
DK | 27.07.2016 | ||
EE | 27.07.2016 | ||
ES | 27.07.2016 | ||
HR | 27.07.2016 | ||
LT | 27.07.2016 | ||
LV | 27.07.2016 | ||
MC | 27.07.2016 | ||
NL | 27.07.2016 | ||
PL | 27.07.2016 | ||
RO | 27.07.2016 | ||
RS | 27.07.2016 | ||
SE | 27.07.2016 | ||
SI | 27.07.2016 | ||
SK | 27.07.2016 | ||
SM | 27.07.2016 | ||
BG | 27.10.2016 | ||
NO | 27.10.2016 | ||
GR | 28.10.2016 | ||
IS | 27.11.2016 | ||
PT | 28.11.2016 | ||
LU | 15.02.2017 | ||
CH | 28.02.2017 | ||
LI | 28.02.2017 | ||
Précédent [2017/51] | AT | 27.07.2016 | |
BE | 27.07.2016 | ||
CZ | 27.07.2016 | ||
DK | 27.07.2016 | ||
EE | 27.07.2016 | ||
ES | 27.07.2016 | ||
HR | 27.07.2016 | ||
LT | 27.07.2016 | ||
LV | 27.07.2016 | ||
MC | 27.07.2016 | ||
NL | 27.07.2016 | ||
PL | 27.07.2016 | ||
RO | 27.07.2016 | ||
RS | 27.07.2016 | ||
SE | 27.07.2016 | ||
SI | 27.07.2016 | ||
SK | 27.07.2016 | ||
SM | 27.07.2016 | ||
BG | 27.10.2016 | ||
NO | 27.10.2016 | ||
GR | 28.10.2016 | ||
IS | 27.11.2016 | ||
PT | 28.11.2016 | ||
CH | 28.02.2017 | ||
LI | 28.02.2017 | ||
Précédent [2017/45] | AT | 27.07.2016 | |
BE | 27.07.2016 | ||
CZ | 27.07.2016 | ||
DK | 27.07.2016 | ||
EE | 27.07.2016 | ||
ES | 27.07.2016 | ||
HR | 27.07.2016 | ||
LT | 27.07.2016 | ||
LV | 27.07.2016 | ||
MC | 27.07.2016 | ||
NL | 27.07.2016 | ||
PL | 27.07.2016 | ||
RO | 27.07.2016 | ||
RS | 27.07.2016 | ||
SE | 27.07.2016 | ||
SI | 27.07.2016 | ||
SK | 27.07.2016 | ||
SM | 27.07.2016 | ||
BG | 27.10.2016 | ||
NO | 27.10.2016 | ||
GR | 28.10.2016 | ||
IS | 27.11.2016 | ||
PT | 28.11.2016 | ||
Précédent [2017/37] | AT | 27.07.2016 | |
BE | 27.07.2016 | ||
CZ | 27.07.2016 | ||
DK | 27.07.2016 | ||
EE | 27.07.2016 | ||
ES | 27.07.2016 | ||
HR | 27.07.2016 | ||
LT | 27.07.2016 | ||
LV | 27.07.2016 | ||
NL | 27.07.2016 | ||
PL | 27.07.2016 | ||
RO | 27.07.2016 | ||
RS | 27.07.2016 | ||
SE | 27.07.2016 | ||
SI | 27.07.2016 | ||
SK | 27.07.2016 | ||
SM | 27.07.2016 | ||
BG | 27.10.2016 | ||
NO | 27.10.2016 | ||
GR | 28.10.2016 | ||
IS | 27.11.2016 | ||
PT | 28.11.2016 | ||
Précédent [2017/32] | AT | 27.07.2016 | |
BE | 27.07.2016 | ||
CZ | 27.07.2016 | ||
DK | 27.07.2016 | ||
EE | 27.07.2016 | ||
ES | 27.07.2016 | ||
HR | 27.07.2016 | ||
LT | 27.07.2016 | ||
LV | 27.07.2016 | ||
NL | 27.07.2016 | ||
PL | 27.07.2016 | ||
RO | 27.07.2016 | ||
RS | 27.07.2016 | ||
SE | 27.07.2016 | ||
SK | 27.07.2016 | ||
SM | 27.07.2016 | ||
BG | 27.10.2016 | ||
NO | 27.10.2016 | ||
GR | 28.10.2016 | ||
IS | 27.11.2016 | ||
PT | 28.11.2016 | ||
Précédent [2017/13] | AT | 27.07.2016 | |
BE | 27.07.2016 | ||
ES | 27.07.2016 | ||
HR | 27.07.2016 | ||
LT | 27.07.2016 | ||
LV | 27.07.2016 | ||
NL | 27.07.2016 | ||
PL | 27.07.2016 | ||
RS | 27.07.2016 | ||
SE | 27.07.2016 | ||
NO | 27.10.2016 | ||
GR | 28.10.2016 | ||
IS | 27.11.2016 | ||
PT | 28.11.2016 | ||
Précédent [2017/11] | AT | 27.07.2016 | |
BE | 27.07.2016 | ||
ES | 27.07.2016 | ||
HR | 27.07.2016 | ||
LT | 27.07.2016 | ||
NL | 27.07.2016 | ||
PL | 27.07.2016 | ||
RS | 27.07.2016 | ||
SE | 27.07.2016 | ||
NO | 27.10.2016 | ||
GR | 28.10.2016 | ||
IS | 27.11.2016 | ||
PT | 28.11.2016 | ||
Précédent [2017/09] | LT | 27.07.2016 | |
NL | 27.07.2016 | ||
NO | 27.10.2016 | ||
Précédent [2017/07] | LT | 27.07.2016 | Citations: | Recherche | [I]US1781541 (ALBERT EINSTEIN, et al) [I] 1-9* column 1, line 15 - column 2, line 41; figure 1 *; | [I]US2009178436 (CHIRIAC VICTOR A [US]) [I] 1-9 * paragraph [0011] - paragraph [0036]; figures 1-8 * |