Extrait du Registre européen des brevets

Présentation générale: EP2674802

EP2674802 - Appareil optique à distance avec électronique de commande [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
StatutAucune opposition formée dans le délai
Statut actualisé le  05.12.2019
Base de données mise à jour au 21.02.2020
PrécédentLe brevet a été délivré
Statut actualisé le  21.12.2018
PrécédentLa délivrance du brevet est envisagée
Statut actualisé le  30.11.2018
PrécédentLa requête en examen a été présentée
Statut actualisé le  06.11.2018
PrécédentLa délivrance du brevet est envisagée
Statut actualisé le  05.07.2018
Dernier événement   Tooltip21.02.2020Extinction du brevet dans un Etat contractant
Nouvel/nouveaux État(s): SI
publié le 25.03.2020 [2020/13]
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
Swarovski-Optik KG.
Daniel-Swarovski-Strasse 70
6067 Absam / AT
[2018/29]
Précédent [2013/51]Pour tous les Etats désignés
SWAROVSKI OPTIK KG
Daniel-Swarovski-Strasse 70
6067 Absam / AT
Inventeur(s)01 / WECHSELBERGER, Sandra
Archenwald 8
6114 Weer / AT
 [2013/51]
Mandataire(s)Burger, Hannes
Anwälte Burger & Partner
Rechtsanwalt GmbH
Rosenauerweg 16
4580 Windischgarsten / AT
[2013/51]
Numéro de la demande, date de dépôt13171216.810.06.2013
[2013/51]
Numéro de priorité, dateAT2012000068714.06.2012         Format original publié: AT 6872012
[2013/51]
Langue de dépôtDE
Langue de la procédureDE
PublicationType: A1 Demande avec rapport de recherche 
N°:EP2674802
Date:18.12.2013
Langue:DE
[2013/51]
Type: B1 Fascicule de brevet 
N°:EP2674802
Date:23.01.2019
Langue:DE
[2019/04]
Rapport(s) de rechercheRapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le:EP05.09.2013
ClassificationInternationale:G02B23/14, F41G1/38
[2013/51]
Etats contractants désignésAL,   AT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   RS,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2019/04]
Précédent [2013/51]AL,  AT,  BE,  BG,  CH,  CY,  CZ,  DE,  DK,  EE,  ES,  FI,  FR,  GB,  GR,  HR,  HU,  IE,  IS,  IT,  LI,  LT,  LU,  LV,  MC,  MK,  MT,  NL,  NO,  PL,  PT,  RO,  RS,  SE,  SI,  SK,  SM,  TR 
TitreAllemand:Fernoptisches Gerät mit Steuerelektronik[2013/51]
Anglais:Remote optical apparatus with control electronics[2013/51]
Français:Appareil optique à distance avec électronique de commande[2013/51]
Procédure d'examen12.06.2014Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription)
12.06.2014Requête en examen déposée  [2014/30]
06.07.2018Notification relative à l'intention de délivrer le brevet
05.11.2018Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB
05.11.2018Taxe de délivrance payée
05.11.2018Taxe publication/d‘impression payée
07.12.2018Notification relative à l'intention de délivrer le brevet
18.12.2018Réception des traductions de la/des revendication(s)
Demande(s) divisionnaire(s)La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est  06.07.2018
Opposition(s)24.10.2019Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/01]
Taxes payéesTaxe annuelle
24.06.2015Taxe annuelle Année du brevet 03
13.06.2016Taxe annuelle Année du brevet 04
07.06.2017Taxe annuelle Année du brevet 05
18.06.2018Taxe annuelle Année du brevet 06
Extinctions durant la phase d’opposition  TooltipAL23.01.2019
DK23.01.2019
EE23.01.2019
ES23.01.2019
FI23.01.2019
HR23.01.2019
IT23.01.2019
LT23.01.2019
LV23.01.2019
MC23.01.2019
NL23.01.2019
PL23.01.2019
RO23.01.2019
RS23.01.2019
SE23.01.2019
SI23.01.2019
SK23.01.2019
SM23.01.2019
BG23.04.2019
NO23.04.2019
GR24.04.2019
IS23.05.2019
PT23.05.2019
[2020/13]
Précédent [2020/08]AL23.01.2019
DK23.01.2019
EE23.01.2019
ES23.01.2019
FI23.01.2019
HR23.01.2019
IT23.01.2019
LT23.01.2019
LV23.01.2019
MC23.01.2019
NL23.01.2019
PL23.01.2019
RO23.01.2019
RS23.01.2019
SE23.01.2019
SK23.01.2019
SM23.01.2019
BG23.04.2019
NO23.04.2019
GR24.04.2019
IS23.05.2019
PT23.05.2019
Précédent [2019/52]AL23.01.2019
DK23.01.2019
EE23.01.2019
ES23.01.2019
FI23.01.2019
HR23.01.2019
IT23.01.2019
LT23.01.2019
LV23.01.2019
NL23.01.2019
PL23.01.2019
RO23.01.2019
RS23.01.2019
SE23.01.2019
SK23.01.2019
SM23.01.2019
BG23.04.2019
NO23.04.2019
GR24.04.2019
IS23.05.2019
PT23.05.2019
Précédent [2019/49]AL23.01.2019
DK23.01.2019
EE23.01.2019
ES23.01.2019
FI23.01.2019
HR23.01.2019
IT23.01.2019
LT23.01.2019
LV23.01.2019
NL23.01.2019
PL23.01.2019
RO23.01.2019
RS23.01.2019
SE23.01.2019
SK23.01.2019
BG23.04.2019
NO23.04.2019
GR24.04.2019
IS23.05.2019
PT23.05.2019
Précédent [2019/48]DK23.01.2019
ES23.01.2019
FI23.01.2019
HR23.01.2019
IT23.01.2019
LT23.01.2019
LV23.01.2019
NL23.01.2019
PL23.01.2019
RS23.01.2019
SE23.01.2019
BG23.04.2019
NO23.04.2019
GR24.04.2019
IS23.05.2019
PT23.05.2019
Précédent [2019/46]ES23.01.2019
FI23.01.2019
HR23.01.2019
IT23.01.2019
LT23.01.2019
LV23.01.2019
NL23.01.2019
PL23.01.2019
RS23.01.2019
SE23.01.2019
BG23.04.2019
NO23.04.2019
GR24.04.2019
IS23.05.2019
PT23.05.2019
Précédent [2019/39]ES23.01.2019
FI23.01.2019
HR23.01.2019
LT23.01.2019
LV23.01.2019
NL23.01.2019
PL23.01.2019
RS23.01.2019
SE23.01.2019
BG23.04.2019
NO23.04.2019
GR24.04.2019
IS23.05.2019
PT23.05.2019
Précédent [2019/38]ES23.01.2019
FI23.01.2019
LT23.01.2019
NL23.01.2019
PL23.01.2019
SE23.01.2019
BG23.04.2019
NO23.04.2019
GR24.04.2019
PT23.05.2019
Précédent [2019/37]ES23.01.2019
FI23.01.2019
LT23.01.2019
NL23.01.2019
PL23.01.2019
SE23.01.2019
NO23.04.2019
GR24.04.2019
PT23.05.2019
Précédent [2019/35]ES23.01.2019
FI23.01.2019
LT23.01.2019
NL23.01.2019
PL23.01.2019
SE23.01.2019
NO23.04.2019
PT23.05.2019
Précédent [2019/34]FI23.01.2019
LT23.01.2019
NL23.01.2019
SE23.01.2019
NO23.04.2019
PT23.05.2019
Précédent [2019/33]FI23.01.2019
LT23.01.2019
NL23.01.2019
NO23.04.2019
PT23.05.2019
Précédent [2019/30]NL23.01.2019
Citations:Recherche[XI]US2012030985  (MAURICIO JEREMIAH [US], et al) [X] 1-6,8-12,14,15 * figures 7-11, 19-21 * * paragraphs [0102] , [0122] , [0134] , [0135] * [I] 7,13;
 [X]US7827725  (HAGLER LLOYD [US]) [X] 1-3,5 * figure 1 * * column 1, lines 21-23 *;
 [X]DE202005008874U  (SWAROVSKI OPTIK KG [AT]) [X] 1-3,5 * figures 1, 6 * * paragraphs [0016] , [0021] *;
 [X]WO2009039546  (SWAROVSKI OPTIK KG [AT], et al) [X] 1,2 * figure 12 * * page 8, lines 13-29 *
ExamenUS7624528
par le demandeurAT504242B
 DE202006014923U
 CN101017239