EP2685708 - Dispositif de caméra et procédé de traitement d'image [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 30.06.2017 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 27.03.2017 | Dernier événement Tooltip | 30.06.2017 | Demande réputée retirée | publié le 02.08.2017 [2017/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 443-742 / KR | [N/P] |
Précédent [2014/03] | Pour tous les Etats désignés Samsung Electronics Co., Ltd 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 443-742 / KR | Inventeur(s) | 01 /
Lee, Haesun Samsung Electronics Co., Ltd. 129 Samsung-ro Yeongtong-gu, Suwon-si 443-742 Gyeonggi-do / KR | 02 /
Kim, Myoungwon Samsung Electronics Co., Ltd. 129 Samsung-ro Yeongtong-gu, Suwon-si 443-742 Gyeonggi-do / KR | 03 /
Lee, Jonghyub Samsung Electronics Co., Ltd. 129 Samsung-ro Yeongtong-gu, Suwon-si 443-742 Gyeonggi-do / KR | 04 /
Chae, Yongsu Samsung Electronics Co., Ltd. 129 Samsung-ro Yeongtong-gu, Suwon-si 443-742 Gyeonggi-do / KR | [2014/03] | Mandataire(s) | HGF HGF Limited Mill House North Street York YO1 6JD / GB | [N/P] |
Précédent [2014/03] | Gover, Richard Paul Harrison Goddard Foote LLP Saviour House 9 St Saviourgate York YO1 8NQ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 13174841.0 | 03.07.2013 | [2014/03] | Numéro de priorité, date | KR20120074430 | 09.07.2012 Format original publié: KR 20120074430 | [2014/03] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2685708 | Date: | 15.01.2014 | Langue: | EN | [2014/03] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 31.10.2013 | Classification | IPC: | H04N5/232 | [2014/03] | CPC: |
H04N23/67 (EP,US);
G03B13/36 (KR,US);
H04N23/631 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/03] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Kameravorrichtung und Verfahren zur Bildverarbeitung | [2014/03] | Anglais: | Camera device and method for processing image | [2014/03] | Français: | Dispositif de caméra et procédé de traitement d'image | [2014/03] | Procédure dexamen | 15.07.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 15.07.2014 | Requête en examen déposée [2014/34] | 18.10.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 01.03.2017 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2017/31] | 28.03.2017 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2017/31] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 18.10.2016 | Taxes payées | Taxe annuelle | 04.06.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 09.06.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [I]US2007188652 (YUYAMA MASAMI [JP]) [I] 1-15* abstract *; | [I]US2008131019 (NG YI-REN [US]) [I] 1-15 * abstract *; | [I]US2010141802 (KNIGHT TIMOTHY [US], et al) [I] 1-15 * paragraphs [[0101]] , [ [0265]] - [[0269]]; figures 5A, 5D, 10A-10C, 12 *; | [X]US2012070097 (ADAMS JR JAMES E [US]) [X] 1-15 * abstract *; | [I]US2012069235 (IMAI FRANCISCO [US]) [I] 1-15 * abstract * |