EP2711727 - Dispositif d'estimation de condition de Batterie et procédé de génération de caractéristique de tension en circuit ouvert [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2014/13] | Dispositif d'estimation de condition de Batterie et procédé de génération de caractéristique de tension de circuit ouvert | ||
[2018/27] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.09.2019 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 19.10.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 18.06.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 13.04.2018 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés GS Yuasa International Ltd. 1, Inobaba-cho, Nishinosho Kisshoin, Minami-ku Kyoto-shi, Kyoto 601-8520 / JP | [2018/47] |
Précédent [2014/13] | Pour tous les Etats désignés GS Yuasa International Ltd. 1, Inobaba-cho, Nishinosho Kisshoin Minami-ku, Kyoto-shi Kyoto 601-8520 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Sejima, Kenichi c/o GS Yuasa International Ltd., 1, Inobaba-cho Nishinosho, Kisshoin, Minami-ku Kyoto-shi Kyoto 601-8520 / JP | 02 /
Mizuta, Yoshihiko c/o GS Yuasa International Ltd., 1, Inobaba-cho Nishinosho, Kisshoin, Minami-ku Kyoto-shi Kyoto 601-8520 / JP | 03 /
Nakamura, Masashi c/o GS Yuasa International Ltd., 1, Inobaba-cho Nishinosho, Kisshoin, Minami-ku Kyoto-shi Kyoto 601-8520 / JP | 04 /
Sekiguchi, Hiroshi c/o GS Yuasa International Ltd., 1, Inobaba-cho Nishinosho, Kisshoin, Minami-ku Kyoto-shi Kyoto 601-8520 / JP | 05 /
Hasegawa, Hidefumi c/o GS Yuasa International Ltd., 1, Inobaba-cho Nishinosho, Kisshoin, Minami-ku Kyoto-shi Kyoto 601-8520 / JP | 06 /
Kitano, Shinya c/o GS Yuasa International Ltd., 1, Inobaba-cho Nishinosho, Kisshoin, Minami-ku Kyoto-shi Kyoto 601-8520 / JP | [2014/13] | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [2018/47] |
Précédent [2014/13] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 13183887.2 | 11.09.2013 | [2014/13] | Numéro de priorité, date | JP20120208490 | 21.09.2012 Format original publié: JP 2012208490 | [2014/13] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2711727 | Date: | 26.03.2014 | Langue: | EN | [2014/13] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2711727 | Date: | 18.10.2017 | Langue: | EN | [2017/42] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2711727 | Date: | 21.11.2018 | Langue: | EN | [2018/47] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 15.09.2017 | Classification | IPC: | G01R31/36 | [2014/13] | CPC: |
G01R31/367 (EP,US);
G01R31/382 (US);
G01R31/387 (US);
G01R31/388 (US);
G01R31/392 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/20] |
Précédent [2014/13] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | Batterie-Zustandsschätzungsvorrichtung und Verfahren zur Erzeugung einer Charakteristik der Leerlaufspannung | [2018/27] | Anglais: | Battery condition estimation device and method of generating open circuit voltage characteristic | [2014/13] | Français: | Dispositif d'estimation de condition de Batterie et procédé de génération de caractéristique de tension en circuit ouvert | [2018/27] |
Précédent [2014/13] | Batterie-Zustandsschätzungsvorrichtung und Verfahren zur Erzeugung einer offenen Schaltkreisspannungseigenschaft | ||
Précédent [2014/13] | Dispositif d'estimation de condition de Batterie et procédé de génération de caractéristique de tension de circuit ouvert | Procédure d'examen | 11.09.2013 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 10.04.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 10.04.2018 | Requête en examen déposée [2018/20] | 19.06.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 15.10.2018 | Taxe de délivrance payée | 15.10.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 15.10.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 19.06.2018 | Opposition(s) | 22.08.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/44] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.09.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.09.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.09.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.09.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 11.09.2013 | AL | 21.11.2018 | AT | 21.11.2018 | CY | 21.11.2018 | CZ | 21.11.2018 | DK | 21.11.2018 | EE | 21.11.2018 | ES | 21.11.2018 | FI | 21.11.2018 | HR | 21.11.2018 | IT | 21.11.2018 | LT | 21.11.2018 | LV | 21.11.2018 | MC | 21.11.2018 | MK | 21.11.2018 | MT | 21.11.2018 | NL | 21.11.2018 | PL | 21.11.2018 | RO | 21.11.2018 | RS | 21.11.2018 | SE | 21.11.2018 | SI | 21.11.2018 | SK | 21.11.2018 | SM | 21.11.2018 | TR | 21.11.2018 | BG | 21.02.2019 | NO | 21.02.2019 | GR | 22.02.2019 | IS | 21.03.2019 | PT | 21.03.2019 | [2022/31] |
Précédent [2021/34] | HU | 11.09.2013 | |
AL | 21.11.2018 | ||
AT | 21.11.2018 | ||
CY | 21.11.2018 | ||
CZ | 21.11.2018 | ||
DK | 21.11.2018 | ||
EE | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
IT | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
MC | 21.11.2018 | ||
MT | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RO | 21.11.2018 | ||
RS | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
SI | 21.11.2018 | ||
SK | 21.11.2018 | ||
SM | 21.11.2018 | ||
TR | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
Précédent [2021/32] | HU | 11.09.2013 | |
AL | 21.11.2018 | ||
AT | 21.11.2018 | ||
CY | 21.11.2018 | ||
CZ | 21.11.2018 | ||
DK | 21.11.2018 | ||
EE | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
IT | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
MC | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RO | 21.11.2018 | ||
RS | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
SI | 21.11.2018 | ||
SK | 21.11.2018 | ||
SM | 21.11.2018 | ||
TR | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 21.11.2018 | |
AT | 21.11.2018 | ||
CY | 21.11.2018 | ||
CZ | 21.11.2018 | ||
DK | 21.11.2018 | ||
EE | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
IT | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
MC | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RO | 21.11.2018 | ||
RS | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
SI | 21.11.2018 | ||
SK | 21.11.2018 | ||
SM | 21.11.2018 | ||
TR | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
Précédent [2020/25] | AL | 21.11.2018 | |
AT | 21.11.2018 | ||
CZ | 21.11.2018 | ||
DK | 21.11.2018 | ||
EE | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
IT | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
MC | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RO | 21.11.2018 | ||
RS | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
SI | 21.11.2018 | ||
SK | 21.11.2018 | ||
SM | 21.11.2018 | ||
TR | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 21.11.2018 | |
AT | 21.11.2018 | ||
CZ | 21.11.2018 | ||
DK | 21.11.2018 | ||
EE | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
IT | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RO | 21.11.2018 | ||
RS | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
SI | 21.11.2018 | ||
SK | 21.11.2018 | ||
SM | 21.11.2018 | ||
TR | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
Précédent [2019/50] | AL | 21.11.2018 | |
AT | 21.11.2018 | ||
CZ | 21.11.2018 | ||
DK | 21.11.2018 | ||
EE | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
IT | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RO | 21.11.2018 | ||
RS | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
SI | 21.11.2018 | ||
SK | 21.11.2018 | ||
SM | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
Précédent [2019/40] | AL | 21.11.2018 | |
AT | 21.11.2018 | ||
CZ | 21.11.2018 | ||
DK | 21.11.2018 | ||
EE | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
IT | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RO | 21.11.2018 | ||
RS | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
SK | 21.11.2018 | ||
SM | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
Précédent [2019/37] | AL | 21.11.2018 | |
AT | 21.11.2018 | ||
CZ | 21.11.2018 | ||
DK | 21.11.2018 | ||
EE | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
IT | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RO | 21.11.2018 | ||
RS | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
SM | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
Précédent [2019/35] | AL | 21.11.2018 | |
AT | 21.11.2018 | ||
CZ | 21.11.2018 | ||
DK | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
IT | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RS | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
Précédent [2019/34] | AL | 21.11.2018 | |
AT | 21.11.2018 | ||
DK | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
IT | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
RS | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
Précédent [2019/26] | AL | 21.11.2018 | |
AT | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
RS | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
Précédent [2019/25] | AT | 21.11.2018 | |
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
RS | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
Précédent [2019/24] | AT | 21.11.2018 | |
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
Précédent [2019/23] | AT | 21.11.2018 | |
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
Précédent [2019/22] | FI | 21.11.2018 | |
LT | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
Précédent [2019/21] | FI | 21.11.2018 | |
LT | 21.11.2018 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
Précédent [2019/20] | LT | 21.11.2018 | |
NO | 21.02.2019 | Citations: | Recherche | [A]EP2053414 (HITACHI VEHICLE ENERGY LTD [JP]) [A] 1-10 * paragraphs [0015] - [0089]; figures 1-5; claims 1-13 *; | [A]WO2011128756 (TOYOTA MOTOR CO LTD [JP], et al) [A] 1-10 * paragraphs [0019] - [0116]; figures 1-14; claims 1-15 *; | [A]WO2012095894 (TOYOTA MOTOR CO LTD [JP], et al) [A] 1-10 * the whole document *; | US2013282316 [ ] (GOTO SATOSHI [JP]) | par le demandeur | JP2011220917 |