EP2684548 - Procédé et appareil pour fabriquer un article absorbant jetable avec matériau polymère particulaire absorbant et article fabriqué à partir de celui-ci [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 23.11.2018 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 09.03.2018 | Dernier événement Tooltip | 23.11.2018 | Demande réputée retirée | publié le 26.12.2018 [2018/52] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, OH 45202 / US | [2014/03] | Inventeur(s) | 01 /
Hundorf, Harald Hermann KOENIGSTRASSE 78 53115 Bonn / DE | 02 /
Sanz, Miguel Brandt Procter & Gamble GmbH Sulzbacher Strasse 40 65824 Schwalbach / DE | 03 /
Beruda, Holger BERLINERSTRASSE 65 65824 Schwalbach am Taunus / DE | 04 /
Blessing, Horst 3563 Mooney Avenue Cincinnati, OH Ohio 45208 / US | 05 /
Dziezok, Peter Auf der Schlicht 56 65239 Hochheim / DE | 06 /
Krause, Axel REINOLDWEG 13 50374 Erftstadt / DE | 07 /
Schmidt, Mattias Sulzbacher Str. 40 - 50 65824 Schwalbach / DE | 08 /
Stelzig, Lutz BATTENBERGERWEG 33 60489 Frankfurt / DE | [2014/11] |
Précédent [2014/03] | 01 /
Hundorf, Harald Hermann KOENIGSTRASSE 78 53115 Bonn / DE | ||
02 /
Sanz, Miguel Brandt Procter & Gamble GmbH Sulzbacher Strasse 40 65824 Schwalbach / DE | |||
03 /
Beruda, Holger BERLINERSTRASSE 65 65824 Schwalbach am Taunus / DE | |||
04 /
Blessing, Horst 1007 Paradrome Street Cincinnati, OH Ohio 45202 / US | |||
05 /
Dziezok, Peter Auf der Schlicht 56 65239 Hochheim / DE | |||
06 /
Krause, Axel REINOLDWEG 13 50374 Erftstadt / DE | |||
07 /
Schmidt, Mattias Sulzbacher Str. 40 - 50 65824 Schwalbach / DE | |||
08 /
Stelzig, Lutz BATTENBERGERWEG 33 60489 Frankfurt / DE | Mandataire(s) | Mather, Peter Geoffrey NV Procter & Gamble Services Company SA 100 Temselaan 1853 Strombeek-Bever / BE | [2014/03] | Numéro de la demande, date de dépôt | 13185906.8 | 24.08.2009 | [2014/03] | Numéro de priorité, date | US20080091799P | 26.08.2008 Format original publié: US 91799 P | [2014/03] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2684548 | Date: | 15.01.2014 | Langue: | EN | [2014/03] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 16.12.2013 | Classification | IPC: | A61F13/15, A61F13/532, A61F13/53, // A61F13/539, A61F13/535 | [2014/03] | CPC: |
A61F13/5323 (EP,US);
A61F13/15634 (US);
A61F13/15658 (EP,US);
A61F13/15699 (US);
B05C19/00 (US);
B32B37/1207 (US);
B32B37/1284 (US);
B32B37/24 (US);
B32B38/1858 (US);
B32B5/30 (US);
A61F2013/530496 (EP,US);
A61F2013/530554 (EP,US);
A61F2013/530562 (EP,US);
A61F2013/53908 (US);
A61F2013/53958 (EP,US);
Y10T156/1007 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2014/03] | Titre | Allemand: | Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung eines saugfähigen Artikels mit partikelförmigem saugfähigem Polymermaterial und damit hergestellter Artikel | [2014/03] | Anglais: | Method and apparatus for making disposable absorbent article with absorbent particulate polymer material and article made therewith | [2014/03] | Français: | Procédé et appareil pour fabriquer un article absorbant jetable avec matériau polymère particulaire absorbant et article fabriqué à partir de celui-ci | [2014/03] | Procédure dexamen | 11.07.2014 | Requête en examen déposée [2014/34] | 31.10.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 13.03.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 24.07.2018 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2018/52] | 22.08.2018 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2018/52] | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP09791821.3 / EP2317963 | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise (EP20090791821) est 23.11.2011 | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse dans les délais au rapport de recherche européenne élargi/opinion écrite de ladministration chargée de la recherche internationale/rapport dexamen préliminaire international/rapport de recherche internationale supplémentaire/Rapport complémentaire de recherche européenne | 31.10.2014 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 31.10.2014 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 13.11.2014 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.09.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.09.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.09.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 07.08.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 07.08.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 05.08.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 14.08.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.08.2018 | 10   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]WO2007014235 (PROCTER & GAMBLE [US], et al) [A] 1-10* figures 1-3; page 14 last two paragraphs to page 16 first two paragraphs *; | [E]EP2157951 (PROCTER & GAMBLE [US]) [E] 1-10 * figures 1, 2, 3, 5, 6, 7B, 8, 10, 11, 12, 13, 14; pages 1-2; page 14, lines 11-22; page 15, line 4; page 15, line 7 - page 16, line 2; page 21, line 2 from below - page 24, line 6 *; | [E]EP2273959 (PROCTER & GAMBLE [US]) [E] 1-10 * figures 1, 2, 3, 5-10, 16-20; page 19, lines 3-8; page 40, line 22 - page 43, line 22 * | par le demandeur | US3860003 | EP0149880 | US4610678 | US4834735 | US4888231 | US4940464 | US5037416 | US5092861 | US5137537 | US5151092 | US5246433 | US5260345 | US5269775 | US5387207 | US5397316 | WO9516746 | US5554145 | US5569234 | US5571096 | US5625222 | US5897545 | US5957908 | US6004306 | US6120487 | US6120489 | WO02064877 | US2003105190 | US2003148684 | US6645569 | US2003233082 | US2004158212 | US2005008839 | US6863933 | US2005159720 | WO2006062258 | US7112621 | US2007118087 |