EP2886494 - Dispositif de transport pour le transport d'objets suspendus [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 02.02.2018 Base de données mise à jour au 23.04.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 24.02.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 24.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 19.08.2020 [2020/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Dematic Logistics GmbH Schelpmilser Weg 14b 33609 Bielefeld / DE | [2017/30] |
Précédent [2015/26] | Pour tous les Etats désignés SDI Group Germany Material Handling Solutions GmbH Schelpmilserweg 14 b 33609 Bielefeld / DE | Inventeur(s) | 01 /
OTTO Thomas Sennehof 13a 33659 Bielefeld / DE | [2015/26] | Mandataire(s) | Specht, Peter, et al Loesenbeck - Specht - Dantz Patent- und Rechtsanwälte Am Zwinger 2 33602 Bielefeld / DE | [2015/26] | Numéro de la demande, date de dépôt | 13199375.0 | 23.12.2013 | [2015/26] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2886494 | Date: | 24.06.2015 | Langue: | DE | [2015/26] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2886494 | Date: | 29.03.2017 | Langue: | DE | [2017/13] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.06.2014 | Classification | IPC: | B65G19/02, B65G47/61, B65G9/00 | [2015/26] | CPC: |
B65G19/025 (EP,US);
B65G17/42 (US);
B65G17/20 (EP,US);
B65G47/61 (EP,US);
B65G9/008 (EP,US);
B65G2201/0229 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/04] |
Précédent [2015/26] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | Fördervorrichtung zur Beförderung von hängenden Gegenständen | [2015/26] | Anglais: | Conveyor device for conveying suspended objects | [2015/26] | Français: | Dispositif de transport pour le transport d'objets suspendus | [2015/26] | Procédure d'examen | 18.12.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 18.12.2015 | Requête en examen déposée [2016/04] | 25.11.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 15.02.2017 | Taxe de délivrance payée | 15.02.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 15.02.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 25.11.2016 | Opposition(s) | 03.01.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/10] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.12.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.01.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AL | 29.03.2017 | CY | 29.03.2017 | EE | 29.03.2017 | HR | 29.03.2017 | LT | 29.03.2017 | LV | 29.03.2017 | MC | 29.03.2017 | MK | 29.03.2017 | MT | 29.03.2017 | RO | 29.03.2017 | RS | 29.03.2017 | SI | 29.03.2017 | SK | 29.03.2017 | SM | 29.03.2017 | TR | 29.03.2017 | BG | 29.06.2017 | GR | 30.06.2017 | IS | 29.07.2017 | PT | 31.07.2017 | IE | 23.12.2017 | LU | 23.12.2017 | [2020/34] |
Précédent [2020/15] | CY | 29.03.2017 | |
EE | 29.03.2017 | ||
HR | 29.03.2017 | ||
LT | 29.03.2017 | ||
LV | 29.03.2017 | ||
MC | 29.03.2017 | ||
MK | 29.03.2017 | ||
MT | 29.03.2017 | ||
RO | 29.03.2017 | ||
RS | 29.03.2017 | ||
SI | 29.03.2017 | ||
SK | 29.03.2017 | ||
SM | 29.03.2017 | ||
TR | 29.03.2017 | ||
BG | 29.06.2017 | ||
GR | 30.06.2017 | ||
IS | 29.07.2017 | ||
PT | 31.07.2017 | ||
IE | 23.12.2017 | ||
LU | 23.12.2017 | ||
Précédent [2019/51] | CY | 29.03.2017 | |
EE | 29.03.2017 | ||
HR | 29.03.2017 | ||
LT | 29.03.2017 | ||
LV | 29.03.2017 | ||
MC | 29.03.2017 | ||
MK | 29.03.2017 | ||
MT | 29.03.2017 | ||
RO | 29.03.2017 | ||
RS | 29.03.2017 | ||
SI | 29.03.2017 | ||
SK | 29.03.2017 | ||
SM | 29.03.2017 | ||
BG | 29.06.2017 | ||
GR | 30.06.2017 | ||
IS | 29.07.2017 | ||
PT | 31.07.2017 | ||
IE | 23.12.2017 | ||
LU | 23.12.2017 | ||
Précédent [2019/47] | CY | 29.03.2017 | |
EE | 29.03.2017 | ||
HR | 29.03.2017 | ||
LT | 29.03.2017 | ||
LV | 29.03.2017 | ||
MC | 29.03.2017 | ||
MT | 29.03.2017 | ||
RO | 29.03.2017 | ||
RS | 29.03.2017 | ||
SI | 29.03.2017 | ||
SK | 29.03.2017 | ||
SM | 29.03.2017 | ||
BG | 29.06.2017 | ||
GR | 30.06.2017 | ||
IS | 29.07.2017 | ||
PT | 31.07.2017 | ||
IE | 23.12.2017 | ||
LU | 23.12.2017 | ||
Précédent [2019/30] | EE | 29.03.2017 | |
HR | 29.03.2017 | ||
LT | 29.03.2017 | ||
LV | 29.03.2017 | ||
MC | 29.03.2017 | ||
MT | 29.03.2017 | ||
RO | 29.03.2017 | ||
RS | 29.03.2017 | ||
SI | 29.03.2017 | ||
SK | 29.03.2017 | ||
SM | 29.03.2017 | ||
BG | 29.06.2017 | ||
GR | 30.06.2017 | ||
IS | 29.07.2017 | ||
PT | 31.07.2017 | ||
IE | 23.12.2017 | ||
LU | 23.12.2017 | ||
Précédent [2018/45] | EE | 29.03.2017 | |
HR | 29.03.2017 | ||
LT | 29.03.2017 | ||
LV | 29.03.2017 | ||
MT | 29.03.2017 | ||
RO | 29.03.2017 | ||
RS | 29.03.2017 | ||
SI | 29.03.2017 | ||
SK | 29.03.2017 | ||
SM | 29.03.2017 | ||
BG | 29.06.2017 | ||
GR | 30.06.2017 | ||
IS | 29.07.2017 | ||
PT | 31.07.2017 | ||
IE | 23.12.2017 | ||
LU | 23.12.2017 | ||
Précédent [2018/43] | EE | 29.03.2017 | |
HR | 29.03.2017 | ||
LT | 29.03.2017 | ||
LV | 29.03.2017 | ||
MT | 29.03.2017 | ||
RO | 29.03.2017 | ||
RS | 29.03.2017 | ||
SI | 29.03.2017 | ||
SK | 29.03.2017 | ||
SM | 29.03.2017 | ||
BG | 29.06.2017 | ||
GR | 30.06.2017 | ||
IS | 29.07.2017 | ||
PT | 31.07.2017 | ||
LU | 23.12.2017 | ||
Précédent [2018/25] | EE | 29.03.2017 | |
HR | 29.03.2017 | ||
LT | 29.03.2017 | ||
LV | 29.03.2017 | ||
RO | 29.03.2017 | ||
RS | 29.03.2017 | ||
SI | 29.03.2017 | ||
SK | 29.03.2017 | ||
SM | 29.03.2017 | ||
BG | 29.06.2017 | ||
GR | 30.06.2017 | ||
IS | 29.07.2017 | ||
PT | 31.07.2017 | ||
Précédent [2017/51] | EE | 29.03.2017 | |
HR | 29.03.2017 | ||
LT | 29.03.2017 | ||
LV | 29.03.2017 | ||
RO | 29.03.2017 | ||
RS | 29.03.2017 | ||
SK | 29.03.2017 | ||
SM | 29.03.2017 | ||
BG | 29.06.2017 | ||
GR | 30.06.2017 | ||
IS | 29.07.2017 | ||
PT | 31.07.2017 | ||
Précédent [2017/49] | EE | 29.03.2017 | |
HR | 29.03.2017 | ||
LT | 29.03.2017 | ||
LV | 29.03.2017 | ||
RO | 29.03.2017 | ||
RS | 29.03.2017 | ||
SK | 29.03.2017 | ||
BG | 29.06.2017 | ||
GR | 30.06.2017 | ||
IS | 29.07.2017 | ||
Précédent [2017/41] | HR | 29.03.2017 | |
LT | 29.03.2017 | ||
LV | 29.03.2017 | ||
RS | 29.03.2017 | ||
BG | 29.06.2017 | ||
GR | 30.06.2017 | Citations: | Recherche | [Y]EP1258439 (GAERTNER FRANZ [DE]) [Y] 1-7,9,10 * paragraphs [0032] - [0035]; figure - *; | [Y]EP1531133 (WF LOGISTIK GMBH [DE]) [Y] 1-7,9,10 * column 5, line 43 - column 7, line 11; figure - *; | [A]EP1690811 (DUERKOPP ADLER AG [DE]) [A] 1* column 2, line 7 - column 3, line 9; figure - * |